有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10024QD
株式会社オーバル 役員の状況 (2014年3月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
代表取締役 社長 | 監査室・経営 企画室担当 | 谷 本 淳 | 1957年4月7日生 | 1982年3月 | 当社入社 | (注)3 | 98,400 |
2002年4月 | 当社技術部門部長 | ||||||
2002年6月 | 当社執行役員技術部門部長 | ||||||
2003年3月 | 当社執行役員技術本部副本部長、 技術部門部長 | ||||||
2004年6月 | 当社取締役兼執行役員技術本部長 | ||||||
2005年3月 | 当社取締役兼執行役員技術本部 長、技術部門部長、中国事業本部 付 | ||||||
2008年4月 | 当社取締役兼執行役員技術本部 長、商品企画部門部長 | ||||||
2009年10月 | 当社取締役兼執行役員商品企画部 担当、NFSエンジニアリング本部 長、新事業推進部門部長、システ ム開発部門部長 | ||||||
2010年4月 | 当社取締役兼執行役員経営企画室 管掌、商品企画部担当、新事業推 進部門部長 | ||||||
2011年6月 | 当社代表取締役社長技術本部管掌、商品企画部・新事業推進部担当 | ||||||
2011年10月 | 当社代表取締役社長経営企画室管 掌、監査室担当 | ||||||
2012年6月 | 当社代表取締役社長監査室・経営 企画室担当(現任) | ||||||
取締役 | 常務執行役員 営業企画管理部・東日本営業部・西日本営業部・国際営業部・プラント営業部・サービス部・システムエンジニアリング部担当 中国事業推進室長 | 奥 野 保 | 1949年1月2日生 | 1971年3月 | 当社入社 | (注)3 | 71,600 |
1997年3月 | 当社人事総務部長 | ||||||
2000年6月 | 当社執行役員管理部長、経営企画 室長 | ||||||
2004年3月 | 当社執行役員中国事業推進本部副 本部長 | ||||||
2004年6月 | 当社取締役兼執行役員中国事業推 進本部長 | ||||||
2005年8月 | 当社取締役兼執行役員中国事業本 部長、国際営業二部担当、合肥オ ーバル儀表販売有限公司董事長兼 総経理 | ||||||
2007年4月 | 当社取締役兼執行役員国際戦略室 管掌、営業本部付、中国室長、合 肥オーバル儀表有限公司董事長兼 総経理、合肥オーバル儀表販売有 限公司董事長兼総経理 | ||||||
2010年4月 | 当社取締役兼執行役員NFSエンジニ アリング本部長、中国事業推進室 長、合肥オーバル儀表有限公司董 事長、合肥オーバル儀表販売有限 公司董事長 | ||||||
2011年6月 | 当社取締役兼常務執行役員品質保 証部担当、横浜事業所長、NFSエン ジニアリング本部長 | ||||||
2012年4月 | 当社取締役兼常務執行役員技術本 部・製造本部・認定事業室管掌、 品質保証部・検査部担当、NFSエン ジニアリング本部長、横浜事業所 長 | ||||||
2013年4月 | 当社取締役兼常務執行役員品質保 証部・検査部・購買部・認定事業 室・サービス部・システムエンジ ニアリング部・製造部・研究開発 部・技術部・生産技術部担当、横 浜事業所長 | ||||||
2013年6月 | 当社取締役兼常務執行役員品質保 証部・サービス部・システムエン ジニアリング部・研究開発部・技 術部・生産技術部担当、中国事業 推進室長 | ||||||
2014年6月 | 当社取締役兼常務執行役員営業企画管理部・東日本営業部・西日本営業部・国際営業部・プラント営業部・サービス部・システムエンジニアリング部担当、中国事業推進室長(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
取締役 | 常務執行役員 管理部門部長 | 昨 間 英 之 | 1952年3月28日生 | 1975年3月 | 当社入社 | (注)3 | 53,400 |
2003年3月 | 当社経営企画室長 | ||||||
2004年6月 | 当社執行役員経営企画室長、管理 部門部長 | ||||||
2005年3月 | 当社執行役員経営企画室長、管理 部門部長、中国事業本部付 | ||||||
2007年4月 | 当社執行役員経営企画室長、管理 部門部長 | ||||||
2007年6月 | 当社取締役兼執行役員経営企画室 長、管理部門部長 | ||||||
2008年4月 | 当社取締役兼執行役員監査室・経 営企画室担当、管理部門部長 | ||||||
2010年4月 | 当社取締役兼執行役員監査室担 当、管理部門部長 | ||||||
2011年6月 | 当社取締役兼常務執行役員経営企 画室管掌、監査室担当、管理部門 部長、合肥オーバル儀表有限公司 董事長、合肥オーバル儀表販売有 限公司董事長 | ||||||
2011年10月 | 当社取締役兼常務執行役員管理部 門部長、合肥オーバル儀表有限公 司董事長、合肥オーバル儀表販売 有限公司董事長(現任) | ||||||
取締役 | 執行役員 マーケティング部門部長 | 山 路 隆 夫 | 1950年9月8日生 | 1974年3月 | 当社入社 | (注)3 | 28,400 |
2005年3月 | 当社国内営業部長、大阪営業所長 | ||||||
2007年4月 | 当社国内営業部長、商品企画部門 部長、大阪営業所長 | ||||||
2008年4月 | 当社環境エネルギー営業部門部長 | ||||||
2008年6月 | 当社執行役員営業本部部長、環境 エネルギー営業部門部長 | ||||||
2008年9月 | 当社執行役員営業本部部長、環境 エネルギー営業部門部長、中部営 業所長 | ||||||
2009年10月 | 当社執行役員国内営業部門部長 | ||||||
2011年6月 | 当社取締役兼執行役員営業本部 長、国内営業部門部長 | ||||||
2011年10月 | 当社取締役兼執行役員商品企画 部・新事業推進部担当、営業本部 長、国内営業部門部長 | ||||||
2012年4月 | 当社取締役兼執行役員商品企画部 担当、営業本部長、国内営業部門 部長 | ||||||
2013年4月 | 当社取締役兼執行役員営業企画管 理部・東日本営業部・西日本営業 部・国際営業部・プラント営業部 担当、マーケティング部門部長 | ||||||
2014年6月 | 当社取締役兼執行役員マーケティング部門部長(現任) | ||||||
取締役 | 執行役員 品質保証部・購買部・認定事業室・製造部・研究開発部・技術部・生産技術部担当 横浜事業所長 検査部門部長 | 小 野 治 | 1952年9月4日生 | 1976年3月 | 当社入社 | (注)3 | 16,900 |
2005年3月 | 当社品質保証部門部長、認定事業 室長 | ||||||
2009年10月 | 当社品質保証部門部長 | ||||||
2010年10月 | 当社品質保証部門部長、技術部門 部長、認定事業室長 | ||||||
2011年6月 | 当社執行役員横浜事業所副事業所 長、製造本部長、認定事業室長 | ||||||
2013年4月 | 当社執行役員横浜事業所副事業所 長、検査部門部長 | ||||||
2013年6月 | 当社取締役兼執行役員購買部・認 定事業室・製造部担当、横浜事業 所長、検査部門部長 | ||||||
2014年6月 | 当社取締役兼執行役員品質保証部・購買部・認定事業室・製造部・研究開発部・技術部・生産技術部担当、横浜事業所長、検査部門部長(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) | |
常勤監査役 | 石 田 愼 | 1947年1月8日生 | 1969年3月 | 当社入社 | (注)4 | 34,700 | |
2002年4月 | 当社管理部部長 | ||||||
2008年1月 | 当社退社 | ||||||
2008年3月 | OVAL TAIWAN CO.,LTD.監査役 (現任) | ||||||
2008年6月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
常勤監査役 | 近 藤 利 明 | 1952年4月27日生 | 1976年7月 | 安田生命保険(相)(現明治安田生命保険(相))入社 | (注)4 | ― | |
1986年4月 | 同社町田支社厚木第一営業所長 | ||||||
1993年4月 | 同社梅田支社直轄営業部長 | ||||||
1997年4月 | 同社仙台支社仙台東統括営業部長 | ||||||
2000年4月 | 同社盛岡支社長 | ||||||
2003年4月 | 同社千葉南支社長 | ||||||
2007年4月 | 明治安田生命保険(相)理事・岩手南支社長 | ||||||
2010年4月 | 明治安田ビルマネジメント㈱専務取締役 | ||||||
2012年4月 | エムワイ総合企画㈱代表取締役社長 | ||||||
2014年4月 | 同社取締役(現任)2014年6月退任予定 | ||||||
2014年6月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
監査役 | 池 田 力 | 1949年8月28日生 | 1973年4月 | ㈱富士銀行(現㈱みずほ銀行)入行 | (注)4 | 5,700 | |
1995年5月 | 同行本八幡支店長 | ||||||
2002年4月 | ㈱みずほ銀行執行役員支店業務第 四部長 | ||||||
2003年4月 | 同行理事 | ||||||
2003年6月 | エス・バイ・エル㈱常務取締役兼 常務執行役員 | ||||||
2004年6月 | 同社専務取締役兼専務執行役員 | ||||||
2005年6月 | 同社代表取締役専務兼専務執行役 員 | ||||||
2006年10月 | 同社代表取締役副社長 | ||||||
2008年3月 | 同社退社 | ||||||
2008年6月 | 沖電線㈱常勤監査役 | ||||||
2008年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
2011年3月 | 日本上下水道設計㈱監査役(現任) | ||||||
2014年3月 | 東京建物不動産販売㈱監査役(現任) | ||||||
計 | 309,100 |
(注) 1 監査役 近藤利明、池田力は、「社外監査役」であります。
2 当社では、経営組織の効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は9名で、取締役兼執行役員4名及び執行役員技術部門部長 浅沼良夫、執行役員国際営業部門部長,中国事業推進室部長,オーバル北京事務所長 木部光夫、執行役員経営企画室長 池田國高、執行役員プラント営業部門部長 加藤芳樹、執行役員西日本営業部門部長 大橋秀二郎の5名で構成しております。
3 取締役の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2015年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役 石田愼及び池田力の任期は、2012年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までであり、監査役 近藤利明の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 所有株式数には、株式累積投資による取得持株数を含めた実質持株数を記載しております。なお、2014年4月1日以降の株式累積投資による取得株式数は、提出日(2014年6月26日)現在確認できないため、2014年3月31日現在の実質持株数を記載しております。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02270] S10024QD)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。