有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100ESO0
株式会社オープンハウスグループ 役員の状況 (2018年9月期)
男性 10名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
(注)1.取締役石村等、取締役櫻井勝は、社外取締役であります。
2.常勤監査役遠山雄三、監査役松本耕一は、社外監査役であります。
3.任期は、2018年12月19日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.任期は、2016年12月21日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
代表取締役社長 | 荒井 正昭 | 1965年10月29日生 | 1987年10月 ㈱ユニハウス入社 | (注)3 | 24,000,000 | |
1997年9月 当社代表取締役社長就任(現任) | ||||||
2000年9月 創建ビルド㈲(現 ㈱オープンハウス・ディベロップメント)取締役就任(現任) | ||||||
2010年9月 Open House Realty & Investments,Inc. Director就任 | ||||||
2011年10月 ㈱OHリアルエステート・マネジメント取締役就任(現任) | ||||||
2015年1月 ㈱アサカワホーム(現 ㈱オープンハウス・アーキテクト)取締役就任(現任) | ||||||
2016年9月 Open House Texas Realty & Investments LLC Manager就任 | ||||||
2018年10月 ㈱ホーク・ワン取締役就任(現任) | ||||||
取締役 副社長 | 鎌田 和彦 | 1965年11月8日生 | 1988年4月 ㈱リクルートコスモス(現 ㈱コスモスイニシア)入社 | (注)3 | 47,900 | |
1989年6月 ㈱インテリジェンス(現 パーソルキャリア㈱)設立取締役就任 | ||||||
1999年4月 同社代表取締役社長就任 | ||||||
2008年5月 社団法人日本人材派遣協会会長就任 | ||||||
2008年12月 ㈱インテリジェンス(現 パーソルキャリア㈱)相談役就任 | ||||||
2009年1月 ㈱シーモン(現 アート・クラフト・サイエンス㈱)取締役就任 | ||||||
2009年4月 同社代表取締役会長就任 | ||||||
2009年6月 ㈱ペイロール社外取締役就任 | ||||||
2009年8月 ㈱アイ・アム(現 ㈱インターワークス)社外取締役就任 | ||||||
2014年3月 ㈱フルキャストホールディングス社外取締役就任 | ||||||
2015年9月 ㈱トラスト・テック社外取締役就任 | ||||||
2015年12月 当社取締役副社長就任(現任) | ||||||
2016年12月 ㈱オープンハウス・アーキテクト取締役就任(現任) | ||||||
2018年5月 ㈱PR TIMES社外取締役就任(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
専務取締役 | 今村 仁司 | 1962年5月29日生 | 1985年4月 ㈱住友銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行 | (注)3 | 1,002,000 | |
2000年7月 ㈱有線ブロードネットワークス(現 ㈱USEN)入社 | ||||||
2004年7月 ㈱メディア出向 | ||||||
2005年9月 当社入社 管理本部長 | ||||||
2005年12月 当社取締役就任 管理本部長 | ||||||
2009年9月 当社専務取締役就任(現任) | ||||||
㈱オープンハウス・ディベロップメント取締役就任(現任) | ||||||
2010年9月 Open House Realty & Investments,Inc.CEO就任 | ||||||
2010年12月 同社 Director就任(現任) 2011年5月 当社専務取締役就任 管理本部長 | ||||||
2011年10月 ㈱OHリアルエステート・マネジメント代表取締役就任 | ||||||
2015年1月 ㈱アサカワホーム(現 ㈱オープンハウス・アーキテクト)取締役就任 | ||||||
2016年9月 Open House Texas Realty & Investments LLC Manager就任(現任) | ||||||
取締役 | 常務執行役員 | 福岡 良介 | 1978年5月22日生 | 2002年4月 当社入社 | (注)3 | 435,000 |
2002年12月 ㈱創建ビルド(現 ㈱オープンハウス・ディベロップメント)入社 | ||||||
2006年12月 同社代表取締役社長就任(現任) | ||||||
2010年12月 当社取締役就任 | ||||||
2016年4月 ㈱OHリアルエステート・マネジメント代表取締役就任(現任) | ||||||
2018年1月 ㈱オープンハウス・アーキテクト取締役支配人就任(現任) | ||||||
2018年4月 当社取締役常務執行役員(現任) | ||||||
取締役 | 常務執行役員 管理本部長 企画本部長 | 若旅 孝太郎 | 1976年1月24日生 | 1998年4月 ㈱住友銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行 | (注)3 | 123,200 |
2000年6月 スターバックスコーヒージャパン㈱入社 | ||||||
2009月8月 当社入社 | ||||||
2010年12月 Open House Realty & Investments, Inc. CEO就任 | ||||||
2012年12月 同社 Director就任(現任) | ||||||
2014年10月 当社執行役員企画部長 | ||||||
2015年2月 当社執行役員企画本部長 | ||||||
2015年12月 当社取締役就任 執行役員企画本部長 | ||||||
2016年7月 当社取締役 執行役員 管理本部長兼企画本部長就任 2016年9月 Open House Texas Realty & Investments LLC Manager就任(現任) 2016年12月 ㈱オープンハウス・アーキテクト監査役就任(現任) 2016年12月 ㈱OHリアルエステート・マネジメント取締役就任(現任) | ||||||
2018年4月 当社取締役 常務執行役員 管理本部長兼企画本部長就任(現任) 2018年10月 ㈱ホーク・ワン監査役就任(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
取締役 | 石村 等 | 1953年5月19日生 | 1976年4月 ㈱埼玉銀行(現 ㈱りそな銀行)入行 | (注)3 | - | |
2006年6月 同行代表取締役副社長就任 | ||||||
2009年6月 大栄不動産㈱取締役兼副社長執行役員 ビル事業本部長・住宅事業部管掌 | ||||||
2010年6月 同社代表取締役社長就任 | ||||||
2014年6月 同社代表取締役社長兼社長執行役員就任(現任) | ||||||
2015年12月 当社取締役就任(現任) | ||||||
2018年6月 ㈱地域経済活性化支援機構社外取締役就任(現任) | ||||||
取締役 | 櫻井 勝 | 1945年3月17日生 | 1968年4月 警察庁入庁 | (注)3 | - | |
1991年3月 群馬県警察本部長 | ||||||
1992年8月 警察庁人事課長 | ||||||
1994年10月 警視庁公安部長 | ||||||
1998年3月 近畿管区警察局長 | ||||||
2004年4月 日本電気株式会社執行役員常務 | ||||||
2006年4月 同社顧問就任 | ||||||
2007年6月 ㈱クレディセゾン常勤監査役就任 | ||||||
2008年5月 ㈱コンチェルト監査役就任 | ||||||
2008年7月 ㈱雪国まいたけ顧問就任 | ||||||
2009年2月 JPNホールディングス㈱監査役就任 | ||||||
2018年12月 当社取締役就任(現任) | ||||||
常勤監査役 | 遠山 雄三 | 1948年8月15日生 | 1972年4月 伊藤忠商事㈱入社 | (注)4 | - | |
1979年4月 同社東京本社海外事業部 | ||||||
1987年4月 同社海外進出コンサルタント室 | ||||||
1992年7月 伊藤忠欧州会社出向事業管理・開発担当 | ||||||
1997年4月 同社事業審査部長 | ||||||
1999年6月 伊藤忠商事㈱繊維カンパニー繊維管理部長代行 | ||||||
2002年10月 ハンティングワールドジャパン㈱出向 代表取締役社長就任 | ||||||
2004年6月 伊藤忠商事㈱事業部 | ||||||
2006年6月 伊藤忠紙パルプ㈱ 常勤監査役就任 | ||||||
2014年12月 ㈱オープンハウス・ディベロップメント監査役就任(現任) | ||||||
2014年12月 ㈱OHリアルエステート・マネジメント監査役就任(現任) | ||||||
2014年12月 当社常勤監査役就任(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
監査役 | 松本 耕一 | 1951年9月30日生 | 1975年4月 安宅産業㈱(現 伊藤忠商事㈱)入社 2004年12月 伊藤忠食品㈱ 監査役就任 2007年5月 伊藤忠商事㈱ 食料カンパニーCFO就任 2009年12月 伊藤忠食品㈱ 取締役就任 2011年5月 同社執行役員人事総務本部本部長兼内部統制・環境・品質管理担当 2014年4月 同社常務執行役員管理統括本部統括本部長兼経営企画本部本部長兼CSR担当兼コンプライアンス担当 2014年6月 同社取締役就任 常務執行役員管理統括本部統括本部長兼経営企画本部本部長兼CSR担当兼コンプライアンス担当 2015年6月 同社取締役専務執行役員管理統括本部統括本部長兼CSR担当兼コンプライアンス担当 2016年4月 同社取締役専務執行役員管理統括本部統括本部長兼業務改革本部本部長兼CSR担当兼コンプライアンス担当 2017年6月 同社理事就任(現任) 2018年12月 当社監査役就任(現任) | (注)4 | - | |
監査役 | 福島 洋介 | 1942年9月13日生 | 1968年4月 伊藤忠商事㈱入社 | (注)4 | 368,000 | |
2000年7月 ㈱センチュリー21・ジャパン取締役副社長就任 | ||||||
2001年1月 同社代表取締役社長就任 | ||||||
2004年6月 同社相談役就任 2005年7月 当社監査役就任 2006年4月 ㈱泊ビルド(現 ㈱オープンハウス・ディベロップメント)監査役就任 | ||||||
2010年12月 当社監査役就任(現任) | ||||||
計 | 25,976,100 |
2.常勤監査役遠山雄三、監査役松本耕一は、社外監査役であります。
3.任期は、2018年12月19日開催の定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.任期は、2016年12月21日開催の定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) |
井戸 和美 | 1964年5月2日生 | 1989年4月 ㈱興銀情報開発センター(現 みずほ情報総研㈱)入社 1991年8月 監査法人朝日新和会計社(現 有限責任あずさ監査法人)入社 1993年9月 税理士登録 1997年12月 アメリカンファミリー生命保険会社入社 1999年10月 舟生和美税理士事務所 所長就任(現任) | - |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 事業等のリスク
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E27842] S100ESO0)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。