有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10027C7
株式会社キトー 役員の状況 (2014年3月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
代表取締役社長 | 社長執行役員 グローバルソリューション本部長 | 鬼頭芳雄 | 1963年6月4日 | 1988年11月 1992年6月 1998年6月 1999年4月 2000年7月 2005年4月 2006年1月 2011年11月 2013年4月 2014年4月 | 当社入社 取締役 常務取締役 専務取締役 専務執行役員 代表取締役副社長 副社長執行役員 代表取締役社長 社長執行役員 代表取締役社長 社長執行役員 国内営業本部長 代表取締役社長 社長執行役員 東アジア事業本部長 代表取締役社長 社長執行役員 グローバルソリューション本部長(現任) | (注)3 | 81,200 |
(他の法人等の代表状況) | |||||||
2006年1月 2006年7月 2011年5月 | 江陰凱澄起重機械有限公司 董事長 KITO CANADA INC./ Chairman KITO Americas, Inc./ Chairman | ||||||
常務取締役 | 常務執行役員 グローバル生産・品質保証管掌 兼 技術開発本部長兼 調達本部長 | 譲原経男 | 1957年12月26日 | 1980年4月 2007年4月 2009年4月 2009年10月 2010年4月 2010年6月 2011年4月 2013年4月 2013年12月 | 当社入社 執行役員 技術開発副本部長 執行役員 技術開発本部長 執行役員 技術開発本部長 兼 製造副本部長 兼 開発部長 執行役員 技術開発本部長 兼 製造本部長 兼 開発部長 取締役 執行役員 技術開発本部長 兼 製造本部長 兼 開発部長 常務取締役 常務執行役員 グローバル生産・品質保証・技術開発本部管掌 兼 技術開発本部長 常務取締役 常務執行役員 グローバル生産・品質保証・技術開発本部管掌 兼 調達本部長 常務取締役 常務執行役員 グローバル生産・品質保証管掌 兼 技術開発本部長 兼 調達本部長(現任) | (注)3 | 8,700 |
(他の法人等の代表状況) | |||||||
2011年4月 2012年10月 | 江陰凱澄起重機械有限公司 董事 KITO PHILIPPINES, INC./ Chairman & President | ||||||
常務取締役 | 常務執行役員 東南アジア事業管掌 | 伊藤 祝 | 1962年8月13日 | 1987年4月 2005年10月 2006年4月 2007年4月 2008年9月 2009年4月 2010年6月 2011年4月 2013年4月 | 株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行 株式会社学生援護会(現 株式会社インテリジェンス)入社 同社 執行役員 管理本部長 株式会社インテリジェンス 執行役員 経営戦略本部長 当社入社 執行役員 経営管理副本部長 取締役 執行役員 海外事業本部長 常務取締役 常務執行役員 アジア・EMEA事業管掌 常務取締役 常務執行役員 東南アジア事業管掌(現任) | (注)3 | 5,900 |
(他の法人等の代表状況) | |||||||
2010年8月 2011年8月 2012年3月 2012年7月 2013年4月 | SIAM KITO CO., LTD./ Chairman PT. KITO INDONESIA/ Komisaris ARMSEL MHE PVT. LTD./ Director KITO PHILIPPINES, INC./ Director 江陰凱澄起重機械有限公司 董事 凱道起重設備(上海)有限公司 董事 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
取締役 | 執行役員 経営企画室長 兼 経営管理本部長 | 遅澤茂樹 | 1962年10月12日 | 1985年4月 2006年4月 2008年7月 2011年4月 2012年1月 2012年4月 2012年6月 | 当社入社 江陰凱澄起重機械有限公司 董事 兼 副総経理 経営企画部長 執行役員 経営企画室長 執行役員 経営企画室長 兼 経営管理副本部長 執行役員 経営企画室長 兼 経営管理本部長 取締役 執行役員 経営企画室長 兼 経営管理本部長(現任) | (注)3 | 12,500 |
取締役 | - | 山田和広 | 1963年3月28日 | 1985年4月 1999年4月 2001年2月 2003年11月 2005年1月 2012年1月 | 株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行 大和証券SBキャピタルマーケッツ株式会社(現 大和証券株式会社)に出向 カーライル・ジャパン・エルエルシーディレクター 当社取締役(現任) カーライル・ジャパン・エルエルシーマネージングディレクター(現任) カーライル・ジャパン・エルエルシー日本共同代表(現任) | (注)3 | 5,800 |
取締役 | - | 淡輪敬三 | 1952年9月19日 | 1978年4月 1987年7月 1993年7月 1997年7月 2007年2月 2013年7月 | 日本鋼管株式会社入社 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン入社 同社 パートナー ワトソンワイアット株式会社(現 タワーズワトソン株式会社)代表取締役社長 当社取締役(現任) タワーズワトソン株式会社取締役会長(現任) | (注)3 | 21,700 |
取締役 | - | 松島克守 | 1945年7月17日 | 1971年4月 1973年4月 1982年8月 1997年2月 1999年8月 2008年6月 2010年6月 | 石川島播磨重工業株式会社(現 株式会社IHI)入社 東京大学工学部助手 日本IBM株式会社入社 プライスウォーターハウスコンサルタント株式会社(現 プライスウォーターハウスクーパース株式会社)常務取締役 東京大学大学院工学系研究科教授 東京大学名誉教授(現任) 当社取締役(現任) | (注)3 | 11,600 |
常勤監査役 | - | 佐藤 登 | 1949年3月13日 | 1967年3月 1994年7月 1996年4月 1997年5月 2009年4月 2011年4月 2011年6月 | 当社入社 ホイスト機器製造企画部長 経理部長 総務部長 人事総務部長 経営管理本部部長 当社常勤監査役(現任) | (注)4 | 9,000 |
監査役 | - | 安永雅俊 | 1952年4月14日 | 1984年4月 1988年8月 1990年5月 1991年8月 1991年10月 1994年12月 1995年1月 2007年2月 | 弁護士登録 長島・大野法律事務所(現 長島・大野・常松法律事務所)入所 イリノイ大学留学、卒業後弁護士事務所研修開始 ニューヨーク州弁護士資格取得 米国研修終了 長島・大野法律事務所(現 長島・大野・常松法律事務所)復帰 畠澤 若井 法律事務所(現 畠澤 若井 安永 法律事務所)入所 同社 パートナー(現任) 当社監査役就任(現任) | (注)4 | 7,200 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
監査役 | - | 濱田清仁 | 1957年11月30日 | 1985年10月 1989年4月 1997年2月 1998年2月 1998年4月 2007年6月 | 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 公認会計士登録 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)退所 税理士登録 よつば総合会計事務所開設 パートナー就任(現任) 当社監査役就任(現任) | (注)4 | 2,100 |
計 | 165,700 |
2 監査役 安永雅俊及び濱田清仁の各氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2014年6月から2016年6月の定時株主総会までであります。
4 監査役の任期は、2011年6月から2015年6月の定時株主総会までであります。
5 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は次の14名であります。
地位 | 氏名 | 担当 |
社長執行役員 | 鬼頭 芳雄 | グローバルソリューション本部長 |
常務執行役員 | 譲原 経男 | グローバル生産・品質保証管掌・技術開発本部長 兼 調達本部長 |
常務執行役員 | 伊藤 祝 | 東南アジア事業管掌 |
常務執行役員 | Edward W. Hunter | 米州・EMEA事業管掌 兼 米州・EMEA事業本部長 |
常務執行役員 | 黄 瓏琳 | 中国事業管掌 兼 中国事業本部長 |
常務執行役員 | 宮脇 彰秀 | 経営企画室・経営管理本部管掌 |
執行役員 | 遅澤 茂樹 | 経営企画室長 兼 経営管理本部長 |
執行役員 | 宇川 維亜 | 中国事業副本部長 |
執行役員 | 福村 治 | 東アジア事業本部長 |
執行役員 | 鈴木 透 | 米州・EMEA事業副本部長 兼 EMEA事業部長 |
執行役員 | 堀内 守 | 東南アジア事業本部長 |
執行役員 | 河野 俊雄 | KITO Global One Project担当 |
執行役員 | 坂入 昌朝 | 事業開発室長 |
執行役員 | 早川 公明 | 製造本部長 |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01634] S10027C7)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。