男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役社長 (代表取締役) | | 木村 勇介 | 1966年2月1日生 |
|
| | 1994年4月 | 当社入社 | 1996年4月 | 営業四部長 | 1996年6月 | 取締役 | 1999年6月 | 常務取締役 | 2001年4月 | 事業開発室長 | 2001年7月 | 取締役副社長 | 2001年8月 | 有限会社木村管財代表取締役社長 | 2002年8月 | 代表取締役社長(現任) | 2006年4月 | 営業統括本部長 | 2008年4月 | 商品部長 | 2011年2月 | 株式会社ジョイフルエーケー代表取締役社長 |
| (注)3 | 697 |
専務取締役 | 事業開発部長 | 川上 啓二 | 1954年8月6日生 |
|
| | 1977年4月 | 当社入社 | 1997年4月 | 営業二部長兼営業三部長 | 1998年6月 | 取締役 | 1999年4月 | 営業二部長 | 2001年11月 2004年4月 | 東京支店長 営業統括部長兼東京営業部長 | 2006年4月 | 商品部長兼事業開発室長 | 2008年4月 | 営業統括本部長兼営業一部長兼営業二部長 | 2009年4月 | 東京営業部長 | 2010年6月 | 常務取締役 | 2011年4月 2015年4月 | 営業本部長 専務取締役(現任) 事業開発部長(現任) |
| (注)3 | 34 |
常務取締役 | 経営企画室長 | 新榮 功明 | 1955年5月23日生 |
|
| | 1979年4月 | 株式会社北海道銀行入社 | 2006年4月 | 同行融資部企業支援室上席調査役 | 2007年4月 | 当社へ出向、総務部長 | 2008年4月 | 当社入社 | 2009年6月 | 取締役 | 2009年7月 | 総務部長兼経理部長 | 2010年4月 | 管理本部長 | 2010年6月 2015年4月 | 経営企画室長(現任) 常務取締役(現任) |
| (注)3 | 22 |
取締役 | 管理部長 | 今高 久之 | 1956年2月18日生 |
|
| | 1978年4月 | 当社入社 | 2003年4月 | 営業一部長 | 2006年4月 | 東京営業部長 | 2009年4月 | 商品部長 | 2010年6月 | 取締役(現任) | 2014年4月 2015年4月 | 開発部長 管理部長(現任) |
| (注)3 | 17 |
取締役 | 北海道営業部長 | 渋谷 和彦 | 1969年9月8日生 |
|
| | 1997年4月 | 当社入社 | 2011年4月 | 営業二部長 | 2014年4月 | 営業一部長兼営業二部長 | 2014年6月 2015年4月 | 取締役(現任) 北海道営業部長(現任) |
| (注)3 | 8 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役 | リース事業部長 | 奈良 泰 | 1959年3月13日生 |
|
| | 1989年4月 | 当社入社 | 2011年4月 | リース事業部長(現任) | 2014年6月 | 取締役(現任) |
| (注)3 | 4 |
取締役 | | 朝日田雄人 | 1960年4月14日生 |
|
| | 1992年6月 | PHP研究所入社 | 1997年2月 | 有限会社朝日田コーポレーション 代表取締役(現任) | 2010年6月 | 株式会社メイド・イン・ジャパン 代表取締役(現任) | 2015年6月 | 当社取締役(現任) |
| (注)3 | - |
常勤監査役 | | 魚住 繁 | 1953年10月14日生 |
|
| | 1972年4月 | 当社入社 | 2013年10月 | 監査室長 | 2014年6月 | 常勤監査役(現任) |
| (注)4 | 15 |
監査役 | | 中川 政明 | 1950年7月19日生 |
|
| | 1977年11月 | 当社入社 | 2000年6月 | 監査室長 | 2001年4月 | 経営企画室長兼監査室長 | 2010年6月 | 常勤監査役 | 2015年6月 | 監査役(現任) |
| (注)5 | 5 |
監査役 | | 藤井 典雄 | 1947年12月1日生 |
|
| | 1971年8月 | 株式会社協和製作所入社 (現 株式会社ナスタ) | 2004年3月 | 同社代表取締役 | 2015年6月 | 当社監査役(現任) |
| (注)5 | - |
監査役 | | 斉藤 博之 | 1969年1月20日生 |
|
| | 1998年3月 | 北海道物流開発株式会社 代表取締役(現任) | 1999年10月 | 有限会社エイチビーケーサービス 代表取締役(現任) | 2001年9月 | 株式会社エイチビーケーサポートワーク 代表取締役(現任) | 2015年6月 | 当社監査役(現任) |
| (注)6 | - |
計 | 804 |
(注)1.取締役朝日田雄人は社外取締役であります。
2.監査役藤井典雄及び斉藤博之は社外監査役であります。
3.2015年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.2014年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.2015年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
6.2015年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
| | | |
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) |
本間 幹英 | 1970年11月19日生 |
| - |