有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100DE8L
株式会社ケーズホールディングス 役員の状況 (2018年3月期)
男性 12名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
(注)1 取締役の岸野一夫、湯浅智之の両氏は社外取締役であります。
2 監査役の石川二朗、齋藤豊房の両氏は社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の橋本順四郎、石川二朗の両氏の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の齋藤豊房氏は、2018年6月27日開催の定時株主総会終結の時をもって任期満了となりましたが、後任の監査役が選任されなかったことに伴い監査役の法定員数を欠くこととなったため、会社法第346条第1項に基づき、今後開催予定の臨時株主総会において後任の監査役が選任されるまでの期間、監査役としての権利義務を有しております。
6 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
上席執行役員は、坂下陽一、野村弘、杉本正彦、長尾則広、高塚貴史、清水潔、岡田達也、兼子義之、岡田義則、山田喜一、吉原祐二、大槻ゆかり、保村美也子で構成されております。
執行役員は、橋本武治、岡部誠司、小川喜賢、髙塚祐二、水谷太郎、鈴木賢、藤枝隆之、益子麻奈未、塩津裕章、高田優、五十嵐靖和、下田信顕で構成されております。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||
代表取締役 会長 | 遠藤 裕之 | 1951年6月26日生 |
| (注)3 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||
取締役 副会長 | 商品本部管掌 | 山田 康史 | 1949年3月8日生 |
| (注)3 | 648 | ||||||||||||||||||||||||||
代表取締役 社長 | 平本 忠 | 1958年11月6日生 |
| (注)3 | 431 | |||||||||||||||||||||||||||
専務取締役 | 経営企画 本部長 | 鈴木 一義 | 1961年4月19日生 |
| (注)3 | 85 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||
常務取締役 | 営業本部長 | 大坂 尚登 | 1973年1月30日生 |
| (注)3 | 212 | ||||||||||||||||||||
取締役 | 管理本部 経理部長 | 鈴木 大 | 1958年3月22日生 |
| (注)3 | 48 | ||||||||||||||||||||
取締役 | 企画・開発 本部長 兼企画部長 | 水野 恵一 | 1963年3月19日生 |
| (注)3 | 37 | ||||||||||||||||||||
取締役 | 岸野 一夫 | 1955年6月22日生 |
| (注)3 | - |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||
取締役 | 湯浅 智之 | 1976年10月10日生 |
| (注)3 | - | |||||||||||||||||||
常勤監査役 | 橋本 順四郎 | 1946年9月13日生 |
| (注)4 | 6 | |||||||||||||||||||
常勤監査役 | 石川 二朗 | 1947年3月5日生 |
| (注)4 | 15 | |||||||||||||||||||
監査役 | 齋藤 豊房 | 1949年10月21日生 |
| (注)5 | 8 | |||||||||||||||||||
計 | 1,994 |
2 監査役の石川二朗、齋藤豊房の両氏は社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の橋本順四郎、石川二朗の両氏の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の齋藤豊房氏は、2018年6月27日開催の定時株主総会終結の時をもって任期満了となりましたが、後任の監査役が選任されなかったことに伴い監査役の法定員数を欠くこととなったため、会社法第346条第1項に基づき、今後開催予定の臨時株主総会において後任の監査役が選任されるまでの期間、監査役としての権利義務を有しております。
6 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
上席執行役員は、坂下陽一、野村弘、杉本正彦、長尾則広、高塚貴史、清水潔、岡田達也、兼子義之、岡田義則、山田喜一、吉原祐二、大槻ゆかり、保村美也子で構成されております。
執行役員は、橋本武治、岡部誠司、小川喜賢、髙塚祐二、水谷太郎、鈴木賢、藤枝隆之、益子麻奈未、塩津裕章、高田優、五十嵐靖和、下田信顕で構成されております。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 事業等のリスク
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03128] S100DE8L)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。