有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100NRTC (EDINETへの外部リンク)
株式会社サイプレスクラブ 役員の状況 (2021年12月期)
男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1.取締役 村上次男、上浦文雄、大地伹及び宮崎仁之は社外取締役であります。
2.取締役新堂衞、村上次男、大地伹は「(2)役員の状況」に記載のとおり、当社株式を保有しておりますが、提出会社との取引関係でその他の利害関係はありません。また、取締役上浦文雄、宮崎仁之は、提出会社との取引関係その他の利害関係はありません。
3.監査役は、全員が社外監査役であります。
4.監査役大地庸元は「(2)役員の状況」に記載のとおり当社株式を保有しておりますが、提出会社との取引関係その他の利害関係はありません。また、監査役森啓、平口勲、吉川興治、竹本俊夫は提出会社との取引関係その他の利害関係はありません。
役名 | 職名 | 氏名 (生年月日) | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
代表取締役 | - | 段 康滋 (1966年8月31日生) | 1994年 1996年 2009年 2017年 2019年 | 光明興業株式会社 入社 上海ウェストゴルフ倶楽部 総裁就任 光明興業株式会社 取締役副社長 就任(現任) 株式会社サイプレスクラブ 取締役 就任 株式会社サイプレスクラブ 代表取締役 就任(現任) | 2021年3月定時株主総会から2年 | - |
代表取締役 | - | 新堂 衞 (1936年8月21日生) | 1961年 1992年 1994年 2000年 2002年 2002年 2011年 2012年 2013年 2018年 2018年 | 大阪市職員 拝命 大阪市消防局長就任 財団法人大阪市消防振興協会 理事長 就任 財団法人 同協会特別顧問 就任 光明株式会社 常務取締役 就任 株式会社サイプレスクラブ 監査役 就任 株式会社サイプレスクラブ 取締役 就任 光栄商事株式会社 取締役 就任 株式会社サイプレスクラブ 代表取締役 就任(現任) 光栄商事株式会社 専務取締役 就任(現任) 光明株式会社 専務取締役 就任(現任) | 2021年3月定時株主総会から2年 | 優先償還株式 200 |
取締役 | - | 村上 次男 (1948年10月6日生) | 1994年 | 株式会社アクセス設立 代表取締役 就任 | 2021年3月定時株主総会から2年 | 優先償還株式 21,000 普通株式 27 |
2002年 | 株式会社サイプレスクラブ 取締役 就任(現任) | |||||
2006年 | 株式会社アクセス 代表取締役 退任 | |||||
取締役 | - | 上浦 文雄 (1944年2月10日生) | 2000年 | 大阪府警本部地域部長 就任 | 2021年3月定時株主総会から2年 | - |
2001年 | 大阪府警本部総務部長 就任 | |||||
2002年 | 財団法人大阪城ホール 副理事長 就任 | |||||
2005年 2014年 2016年 | 大発産業株式会社 執行役員 就任 大発産業株式会社 顧問 就任(現任) 株式会社サイプレスクラブ 取締役 就任(現任) | |||||
取締役 | - | 岡野 勝義 (1937年7月25日生) | 1960年 1974年 1974年 2017年 | 豊田通商株式会社 入社 豊田通商株式会社 退社 エアヒル株式会社(現エアテクス株式会社) 代表取締役 就任(現任) 株式会社サイプレスクラブ 取締役 就任(現任) | 2021年3月定時株主総会から2年 | - |
取締役 | - | 大地 伹 (1948年2月28日生) | 1970年 1972年 1981年 2007年 2007年 2011年 2019年 | 兵庫県生花株式会社 入社 大地農園(現 株式会社大地農園) 入社 株式会社大地農園 専務取締役 就任 同社 代表取締役社長 就任(現任) 丹波市商工会 副会長 就任 丹波市商工会 会長 就任 株式会社サイプレスクラブ 取締役 就任(現任) | 2021年3月定時株主総会から2年 | 普通株式 20 |
取締役 | - | 宮崎 仁之 (1947年3月24日生) | 1970年 1992年 1993年 1994年 2007年 2014年 2015年 2019年 2019年 | 牛乳石鹸共進社株式会社 入社 同社 取締役 就任 同社 代表取締役社長 就任 西日本化粧品工業会(現近畿化粧品工業会) 理事 就任 日本石鹸洗剤工業会 副会長 就任 牛乳石鹸共進社株式会社 代表取締役会長 就任 公益社団法人城東納税協会 会長 就任 株式会社サイプレスクラブ 取締役 就任(現任) 牛乳石鹸共進社株式会社 相談役 就任(現任) | 2021年3月定時株主総会から2年 | - |
役名 | 職名 | 氏名 (生年月日) | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
監査役 | - | 大地 庸元 (1949年8月11日生) | 1976年 2008年 2011年 | 株式会社大五 代表取締役 就任(現任) 大阪難波ロータリークラブ 会長 就任 株式会社サイプレスクラブ 監査役 就任(現任) | 2019年3月定時株主総会から4年 | 優先償還株式 1,200 |
監査役 | - | 森 啓 (1951年9月15日生) | 1976年 2002年 2007年 2009年 2012年 2016年 2017年 2017年 2018年 | 大阪市市役所 入所 大阪市交通局管財担当部長 就任 大阪市経済局企画部長 就任 大阪市こども青少年局長 就任 一般財団法人大阪市教育振興公社理事長 就任 一般財団法人大阪市教育文化振興財団 理事長 就任 一般財団法人大阪市教育文化振興財団 専務理事 就任 株式会社サイプレスクラブ 監査役 就任(現任) 一般財団法人大阪市教育文化振興財団 キッズプラザ大阪 館長 就任(現任) | 2021年3月定時株主総会から4年 | - |
監査役 | - | 平口 勲 (1945年3月24日生) | 2027年 1993年 2002年 2003年 2004年 2004年 2009年 2018年 | 大阪国税局 入局 西宮税務署副署長 大阪国税局調査第一部次長 南税務署長 税理士登録 平口税理士事務所開設 所長 就任(現任) 株式会社ジェイ・エス・ビー 監査役 就任 株式会社サイプレスクラブ 監査役 就任(現任) | 2022年3月定時株主総会から4年 | - |
監査役 | - | 吉川 興治 (1950年2月8日生) | 1978年 2010年 2010年 2021年 | 検事 任官 地検 退官 馬場・高橋法律事務所(現 馬場法律事務所) 弁護士開業(現任) 株式会社サイプレスクラブ 監査役 就任(現任) | 2021年3月定時株主総会から4年 | - |
監査役 | - | 竹本 俊夫 (1950年9月4日生) | 1969年 2009年 2011年 2011年 2016年 2017年 2021年 | 大阪府警官 拝命 大阪府警官本部第一方面本部 赴任 大阪府警察 退職 西日本電信電話株式会社 入社 西日本電信電話株式会社 退職 光明興業株式会社 顧問 就任(現任) 株式会社サイプレスクラブ 監査役 就任(現任) | 2021年3月定時株主総会から4年 | - |
計 | 優先償還株式 22,400 普通株式 47 |
2.取締役新堂衞、村上次男、大地伹は「(2)役員の状況」に記載のとおり、当社株式を保有しておりますが、提出会社との取引関係でその他の利害関係はありません。また、取締役上浦文雄、宮崎仁之は、提出会社との取引関係その他の利害関係はありません。
3.監査役は、全員が社外監査役であります。
4.監査役大地庸元は「(2)役員の状況」に記載のとおり当社株式を保有しておりますが、提出会社との取引関係その他の利害関係はありません。また、監査役森啓、平口勲、吉川興治、竹本俊夫は提出会社との取引関係その他の利害関係はありません。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04730] S100NRTC)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。