有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1006L30
株式会社サカイホールディングス 役員の状況 (2015年9月期)
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)
(注)1.取締役小島浩司および山口伸淑は社外取締役であります。
2.監査役浅井一郎および長谷川直人は社外監査役であります。
3.専務取締役酒井俊光は代表取締役社長酒井昌也の弟であります。
取締役肥田貴將は代表取締役社長酒井昌也の子であります。
4.2015年12月17日開催の定時株主総会終結の時から1年間
5.2015年12月17日開催の定時株主総会終結の時から4年間
6.2012年12月13日開催の定時株主総会終結の時から4年間
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
代表取締役 社長 | 酒井 昌也 | 1955年11月17日生 | 1981年8月 | 愛知樹脂株式会社監査役 | ※4 | 323,000 | |
1991年3月 | 当社設立(設立発起人) | ||||||
1991年12月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
2009年7月 | 株式会社セントラルパートナーズ取締役(現任) | ||||||
2010年6月 | エスケーアイマネージメント株式会社代表取締役会長(現任) | ||||||
2010年9月 | エスケーアイ開発株式会社代表取締役会長(現任) | ||||||
専務取締役 | 営業本部長 | 酒井 俊光 | 1962年3月31日生 | 1988年8月 | 愛知樹脂株式会社取締役 | ※4 | 749,000 |
1995年1月 | 当社専務取締役(現任) | ||||||
2000年5月 | 当社営業本部長(現任) | ||||||
2009年9月 | エスケーアイマネージメント株式会社代表取締役社長(現任) | ||||||
常務取締役 | 管理本部長兼経理部長 | 田川 正彦 | 1956年4月30日生 | 1975年4月 | 株式会社三重銀行入行 | ※4 | 34,500 |
1994年4月 | 軽急便株式会社総務部長兼内部監査室長 | ||||||
2000年1月 | 当社入社 | ||||||
2001年7月 | 当社管理本部長兼経理部長 (現任) | ||||||
2002年1月 | 当社取締役 | ||||||
2009年12月 | 当社常務取締役(現任) | ||||||
取締役 | 肥田 貴將 | 1985年8月20日 | 2009年4月 | アメリカン・ライフ・インシュアランス・カンパニー入社 | ※4 | 282,000 | |
2011年9月 | 当社入社 | ||||||
2012年4月 | 株式会社セントラルパートナーズ取締役 | ||||||
2012年6月 | 当社経営戦略本部企画推進部長 | ||||||
2013年12月 | 株式会社セントラルパートナーズ代表取締役専務(現任) | ||||||
2015年12月 | 当社取締役(現任) | ||||||
取締役 | 長澤 篤治 | 1969年5月19日 | 2000年4月 | 株式会社光通信入社 | ※4 | - | |
2002年7月 | 同子会社 株式会社ニュートン・フィナンシャル・コンサルティングへ出向 | ||||||
2005年4月 | 株式会社ニュートン・フィナンシャル・コンサルティング アライアンスパートナー事業部担当部長 | ||||||
2006年7月 | 株式会社セントラルパートナーズへ出向 取締役フィナンシャル 事業本部営業部長 | ||||||
2006年7月 | 株式会社セントラルパートナーズ転籍 | ||||||
2009年5月 | 株式会社セントラルパートナーズ取締役フィナンシャル事業本部営業本部長 | ||||||
2013年12月 | 株式会社セントラルパートナーズ代表取締役社長(現任) | ||||||
2015年12月 | 当社取締役(現任) | ||||||
取締役 | 小島 浩司 | 1970年11月22日 | 1996年10月 | 大田昭和監査法人(現 新日本有限責任監査法人)入所 | ※4 | - | |
2000年7月 | 公認会計士登録 | ||||||
2001年7月 | 公認会計士小島興一事務所(現 税理士法人中央総研)入所 | ||||||
2001年10月 | 税理士登録 | ||||||
2003年1月 | 税理士法人中央総研 代表社員 | ||||||
2004年3月 | 監査法人東海会計社 代表社員 (現任) | ||||||
2013年12月 | 当社取締役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
取締役 | 山口 伸淑 | 1955年1月20日 | 1977年4月 | 株式会社協和銀行(現 株式会社りそな銀行)入行 | ※4 | - | |
2005年6月 | 同社常務執行役員 コーポレート事業部担当兼不動産事業部担当兼信託業務部担当 | ||||||
2010年6月 | 同社取締役兼専務執行役員 首都圏地域担当兼独立店担当 | ||||||
2013年4月 | りそなカード株式会社 代表取締役社長 | ||||||
2014年4月 2015年12月 | ナカバヤシ株式会社 社外取締役 当社取締役(現任) | ||||||
監査役 (常勤) | 古川 裕美 | 1971年4月11日生 | 1990年4月 | 今井会計合同事務所(現 株式会社アタックス)入社 経理部担当 | ※5 | 6,500 | |
1997年4月 | 同社コンサルティング事業部担当 | ||||||
2001年7月 | 当社入社 経理部主計グループ チーフ | ||||||
2005年2月 | 当社営業本部営業管理グループ グループ長 | ||||||
2010年6月 | 当社経営戦略本部営業企画グループ次長 | ||||||
2015年12月 | 当社監査役(現任) | ||||||
監査役 | 浅井 一郎 | 1946年8月2日生 | 1969年4月 | 株式会社協和銀行(現 株式会社りそな銀行)入行 | ※6 | 500 | |
1992年12月 | 株式会社あさひ銀総合研究所(現 りそな総合研究所株式会社)名古屋支店長 | ||||||
2003年9月 | りそな総合研究所株式会社 コンサルティング本部 取締役副本部長 | ||||||
2005年6月 | りそな総合研究所株式会社 取締役常務執行役員 | ||||||
2007年7月 | あさひ経営 代表パートナー (現任) | ||||||
2008年12月 | 当社監査役(現任) | ||||||
2009年10月 | ゼネラルパッカー株式会社監査役(現任) | ||||||
監査役 | 長谷川 直人 | 1950年5月24日生 | 1978年6月 | 税理士登録 | ※6 | - | |
2003年7月 | 税理士法人長谷川会計事務所 代表社員(現任) | ||||||
2012年12月 | 当社監査役(現任) | ||||||
計 | 1,395,500 |
2.監査役浅井一郎および長谷川直人は社外監査役であります。
3.専務取締役酒井俊光は代表取締役社長酒井昌也の弟であります。
取締役肥田貴將は代表取締役社長酒井昌也の子であります。
4.2015年12月17日開催の定時株主総会終結の時から1年間
5.2015年12月17日開催の定時株主総会終結の時から4年間
6.2012年12月13日開催の定時株主総会終結の時から4年間
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05181] S1006L30)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。