有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1007T7B
株式会社サンリオ 役員の状況 (2016年3月期)
男性16名 女性2名(役員のうち女性の比率11.1%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
代表取締役社長 | 辻 信太郎 | 1927年12月7日生 | 1949年12月 | 山梨県庁へ入庁 | (注)3 | 1,814 | |
1960年8月 | 山梨県庁を退職し、㈱山梨シルクセンター(現当社)を設立 代表取締役社長(現任) | ||||||
1977年3月 | ㈱サンリオ音楽出版社代表取締役社長(現任) | ||||||
1980年7月 | サンリオ自動車リース㈱代表取締役社長(現任) | ||||||
1982年11月 | ㈱サンリオエンタープライズ代表取締役社長(現任) | ||||||
1984年2月 | ㈱ココロ代表取締役会長(現任) | ||||||
1987年11月 | ㈱サンリオ・コミュニケーション・ワールド(1999年8月㈱サンリオピューロランドに社名変更。2010年3月に清算)代表取締役会長 | ||||||
1988年10月 | ㈱ハーモニーランド(2010年3月に清算)代表取締役会長 | ||||||
1991年2月 | ㈱サンリオ・コミュニケーション・ワールド(1999年8月㈱サンリオピューロランドに社名変更。2010年3月に清算)代表取締役社長 | ||||||
1991年2月 | ㈱ハーモニーランド(2010年3月に清算)代表取締役社長兼会長 | ||||||
2009年7月 | ㈱サンリオエンターテイメント代表取締役社長 | ||||||
2010年4月 | ㈱サンリオエンターテイメント代表取締役会長(現任) | ||||||
2014年6月 | ㈱サンリオエンターテイメント代表取締役社長(現任) | ||||||
専務取締役 | 経営企画室担当 広報・IR室担当 内部監査室担当 法務室担当 | 江森 進 | 1949年2月28日生 | 1971年4月 | 株式会社三菱銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入行 | (注)3 | 12 |
1998年1月 | 株式会社東京三菱銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)金融法人部長 | ||||||
2000年6月 | 当社入社 経営企画室長 | ||||||
2001年6月 | 当社取締役 | ||||||
2002年6月 | 当社常務取締役 | ||||||
2004年4月 | 当社IR室(現広報・IR室)担当(現任) | ||||||
2006年6月 | 当社総務部長 | ||||||
2006年6月 | 当社ディストリビューションセンター担当 | ||||||
2006年6月 | 当社内部監査室担当(現任) | ||||||
2007年7月 | 当社総務部担当 | ||||||
2008年6月 | 当社法務室担当(現任) | ||||||
2011年4月 | 当社経営戦略統括本部担当 | ||||||
2011年4月 | 当社管理本部担当 | ||||||
2016年6月 | 当社専務取締役(現任) | ||||||
当社経営企画室担当(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
専務取締役 | 企画営業本部長 | 福嶋 一芳 | 1952年4月2日生 | 1977年3月 | 当社入社 | (注)3 | 7 |
2000年6月 | 当社取締役 | ||||||
2002年4月 | 当社ライセンス事業部(現ライセンス事業本部)長 | ||||||
2010年4月 | 当社企画営業本部長(現任) | ||||||
2013年4月 | 当社常務取締役 | ||||||
2013年6月 | 当社コンテンツ事業本部(現企画営業本部に統合)長 | ||||||
2016年6月 | 当社専務取締役(現任) | ||||||
常務取締役 | 経理部長 | 中谷 隆英 | 1953年12月5日生 | 1978年3月 | 当社入社 | (注)3 | 7 |
2004年4月 | 当社経理部部長 | ||||||
2004年6月 | 当社取締役経理部長 | ||||||
2011年4月 | 当社経営戦略統括副本部長 | ||||||
2014年6月 | 当社常務取締役経理部長(現任) | ||||||
2015年6月 | 当社管理本部長 | ||||||
常務取締役 | 物販事業本部長 | 宮内 三郎 | 1950年9月4日生 | 1974年12月 | 当社入社 | (注)3 | 5 |
2006年4月 | 当社物販事業本部長 | ||||||
2006年6月 | 当社取締役物販事業本部長 | ||||||
2014年6月 | 当社常務取締役物販事業本部長(現任) | ||||||
常務取締役 | 秘書室担当、情報システム部担当、キャラクタークリエイション室担当、メディア部担当、総務部担当 | 野村 高章 | 1954年7月24日生 | 1977年3月 | 当社入社 | (注)3 | 4 |
2004年4月 | 当社FC事業部部長 | ||||||
2007年6月 | 当社執行役員ストアマネジメント事業部長 | ||||||
2010年4月 | 当社業態開発事業部長 | ||||||
2011年4月 | 当社全社改革室(現全社統括室)/経営戦略統括本部担当 | ||||||
2011年4月 | 当社総務部副担当 | ||||||
2014年6月 | 当社取締役 | ||||||
2014年6月 | 当社全社統括室長 | ||||||
2014年6月 | 当社秘書室担当(現任) | ||||||
2014年6月 | 当社情報システム部担当(現任) | ||||||
2014年6月 | 当社キャラクタークリエイション室担当(現任) | ||||||
2014年6月 | 当社メディア部担当(現任) | ||||||
2014年6月 | 当社管理副本部長 | ||||||
2015年6月 | 当社総務部担当(現任) | ||||||
2015年6月 | 当社経営戦略統括副本部長 | ||||||
2016年6月 | 当社常務取締役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
常務取締役 | 経営企画室副担当、海外事業部担当、全社統括室担当 | 岸村 治良 | 1959年8月1日生 | 1984年4月 | 株式会社三菱銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入行 | (注)3 | 0 |
2009年6月 | 株式会社三菱東京UFJ銀行欧州本部欧州企画部長 | ||||||
2011年5月 | 同行CIB推進部長 | ||||||
2011年6月 | 同行執行役員CIB推進部長 | ||||||
2012年6月 | 同行執行役員国際法人部長 | ||||||
2013年5月 | 同行執行役員監査部長 | ||||||
2014年5月 | 同行執行役員 | ||||||
2014年6月 | 当社取締役 | ||||||
2014年6月 | 当社経営戦略統括副本部長 | ||||||
2014年6月 | 当社経営企画室副担当(現任) | ||||||
2014年6月 | 当社内部監査室副担当 | ||||||
2015年6月 | 当社経営戦略統括本部長 | ||||||
2015年6月 | 当社海外事業部担当(現任) | ||||||
2015年6月 | 当社全社統括室担当(現任) | ||||||
2015年11月 | Sanrio GmbH支配人(現任) | ||||||
Sanrio Global Ltd.取締役(現任) | |||||||
Sanrio UK Finance Ltd.代表取締役社長(現任) | |||||||
Mister Men Ltd.代表取締役社長 (現任) | |||||||
THOIP代表取締役社長(現任) | |||||||
Sanrio Global Asia Ltd.取締役 (現任) | |||||||
2016年6月 | 当社常務取締役(現任) | ||||||
取締役 | キャラクター制作部長 | 崎山 裕子 | 1955年10月24日生 | 1978年3月 | 当社入社 | (注)3 | 6 |
2005年4月 | 当社キャラクター制作部長 | ||||||
2006年6月 | 当社取締役キャラクター制作部長(現任) | ||||||
取締役 | ライセンス事業本部長 | 下村 陽一郎 | 1962年3月11日生 | 1984年3月 | 当社入社 | (注)3 | 4 |
2010年4月 | 当社ライセンス事業本部担当執行役員 | ||||||
2013年6月 | 当社ライセンス事業本部長 | ||||||
2014年6月 | 当社取締役ライセンス事業本部長(現任) | ||||||
取締役 | 海外事業部担当 | 辻 友子 | 1968年11月19日生 | 2013年12月 | 当社入社 | (注)3 | 1,700 |
2014年6月 | 当社執行役員 | ||||||
2015年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
2015年6月 | 当社海外事業部担当(現任) | ||||||
2015年7月 | Sanrio(Hong Kong)Co.,Ltd. CEO(現任) | ||||||
三麗鷗股份有限公司CEO(現任) | |||||||
三麗鷗(上海)国際貿易有限公司 CEO(現任) | |||||||
Sanrio Wave (Hong Kong)Co.,Ltd. CEO(現任) | |||||||
Sanrio Korea Co.,Ltd.CEO(現任) | |||||||
2015年11月 | Sanrio,Inc.取締役会会長(現任) | ||||||
取締役 | 企画営業本部副本部長 | 辻 朋邦 | 1988年11月1日生 | 2014年1月 | 当社入社 | (注)3 | - |
2015年6月 | 企画営業本部担当執行役員 | ||||||
2016年6月 | 当社取締役企画営業本部副本部長(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 | 北村 憲雄 | 1941年9月25日生 | 1967年4月 | トヨタ自動車販売株式会社(現トヨタ自動車株式会社)入社 | (注)3 | 1 | |
1996年1月 | イタリアトヨタ株式会社社長CEO | ||||||
2002年1月 | イタリアトヨタ株式会社会長CEO兼スペイントヨタ株式会社会長 | ||||||
2006年6月 | 日本郵政株式会社取締役 | ||||||
2007年10月 | 郵便事業株式会社会長CEO | ||||||
2010年4月 | 郵便事業株式会社顧問 | ||||||
2010年4月 | トヨタ自動車株式会社顧問 | ||||||
2014年6月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
取締役 | 嶋口 充輝 | 1942年3月31日生 | 1987年4月 | 慶応義塾大学大学院経営管理研究科教授 | (注)3 | 0 | |
2006年3月 | ライオン株式会社社外取締役 | ||||||
2007年4月 | 慶應義塾大学名誉教授(現任) | ||||||
2007年4月 | 法政大学大学院イノベーションマネージメント研究科教授 | ||||||
2007年4月 | 早稲田大学大学院商学学術院客員教授 | ||||||
2009年4月 | 社団法人日本マーケティング協会理事長(現公益社団法人日本マーケティング協会代表理事理事長)(現任) | ||||||
2010年4月 | サントリーホールディングス株式会社社外監査役 | ||||||
2012年4月 | 嘉悦大学大学院ビジネス創造研究科教授(現任) | ||||||
2014年6月 | サトーホールディングス株式会社社外取締役(現任) | ||||||
2014年6月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
取締役 | 早川 吉春 | 1948年2月23日生 | 1970年4月 | 監査法人中央会計事務所入所 | (注)3 | - | |
1973年8月 | 公認会計士登録 | ||||||
1985年4月 | 中央クーパース・アンド・ライブランドコンサルティング株式会社代表取締役 | ||||||
1992年1月 | 中央監査法人業務本部担当代表社員 | ||||||
1997年12月 | 霞エンパワーメント研究所代表(現任) | ||||||
2002年6月 | 株式会社UFJホールディングス社外監査役 | ||||||
2006年1月 | 株式会社三菱東京UFJ銀行社外監査役 | ||||||
2007年6月 | 三井不動産株式会社社外取締役 | ||||||
2012年6月 | 株式会社カカクコム社外取締役(現任) | ||||||
2013年4月 | 菱洋エレクトロ株式会社社外取締役(現任) | ||||||
2014年6月 | 当社社外取締役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
常勤監査役 | 古橋 良雄 | 1954年1月29日生 | 1978年4月 | 株式会社三菱銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入行 | (注)4 | 2 | |
2006年1月 | カナダ三菱東京UFJ銀行頭取 | ||||||
2007年7月 | 当社入社 | ||||||
2007年7月 | 当社総務部長 | ||||||
2007年7月 | 当社経営企画室部長 | ||||||
2008年6月 | 当社取締役総務部長 | ||||||
2008年6月 | 当社取締役情報システム部長 | ||||||
2008年6月 | 当社ディストリビューションセンター担当 | ||||||
2011年4月 | 当社取締役管理本部長 | ||||||
2015年6月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
監査役 | 大森 昭次 | 1927年9月16日生 | 1945年4月 | 日本水晶工業㈱(現㈱大森水晶)入社 | (注)4 | 2 | |
1945年4月 | 同社取締役 | ||||||
1969年9月 | ㈱山梨シルクセンター(現当社)監査役(現任) | ||||||
1993年1月 | ㈱大森水晶取締役会長(現任) | ||||||
監査役 | 竹内 康雄 | 1936年1月4日生 | 1964年4月 | 税理士登録(関東信越税理士会) | (注)4 | 20 | |
1965年9月 | 竹内税理事務所開設 | ||||||
1965年9月 | 竹内税理事務所所長(現任) | ||||||
2001年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
監査役 | 平松 剛実 | 1963年2月10日生 | 1989年4月 | 第二東京弁護士会登録 | (注)4 | - | |
1989年4月 | 桝田・江尻法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所 | ||||||
1993年5月 | コロンビア大学ロースクール卒業(LL.M.) | ||||||
1994年2月 | ニューヨーク州弁護士登録 | ||||||
1994年9月 | デービス・ポーク・アンド・ウォードウェル法律事務所勤務 | ||||||
1999年10月 | Pacific Rim Advisory Council (PRAC) の知的財産権・ライセンス部会の共同議長 | ||||||
2004年10月 | Pacific Rim Advisory Council (PRAC) の政策企画委員 | ||||||
2005年4月 | 第二東京弁護士会国際委員会委員 | ||||||
2007年7月 | 西村あさひ法律事務所カウンセル(現任) | ||||||
2012年2月 | 株式会社ユーシン社外監査役 | ||||||
2012年10月 | Lex Mundi, Labor and Employment Practice GroupのRegional Vice Chair Asia Pacific | ||||||
2016年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
計 | 3,590 |
(注) | 1. | 取締役 北村憲雄、嶋口充輝及び早川吉春は、社外取締役であります。 | |
2. | 監査役 大森昭次、竹内康雄及び平松剛実は、社外監査役であります。 | ||
3. | 2016年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年間 | ||
4. | 2015年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間(なお、平松剛実は、前任の監査役 石川道夫より任期を引き継いでおります。) | ||
5. | 取締役 辻朋邦は、代表取締役社長 辻信太郎の孫であります。 | ||
6. | 当社では、経営の効率化、スピーディーな経営意思決定、業務執行機能の強化を目的として、2007年6月より執行役員制度を導入しました。 執行役員は、グリーティングカード事業本部 清水覚、キャラクタークリエイション室 奥村心雪、物販事業本部 西野宏文、佐伯光敏、企画営業本部 谷村和明、小林直弘、総務部 金山昌弘、全社統括室 福田英司、経営企画室 徳田完司、ライセンス事業本部 門本洋一郎の10名で構成されております。 | ||
7. | 当社は、取締役 北村憲雄、嶋口充輝、早川吉春、監査役 平松剛実を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。 |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02655] S1007T7B)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。