有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100AAQB
株式会社システムインテグレータ 役員の状況 (2017年2月期)
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)
(注)1 取締役富田亘は、社外取締役であります。
2 監査役金子忍、藤村明彦及び眞田宗興は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2016年2月期に係る定時株主総会終結の時から2018年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2014年2月期に係る定時株主総会終結の時から2018年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) |
代表取締役 社長 | 梅 田 弘 之 | 1957年11月24日 | 1980年4月 東京芝浦電気(株)(現(株)東芝)本社入社 1989年8月 住商コンピューターサービス(株)(現 SCSK(株))入社 1995年3月 当社設立 代表取締役社長(現任) 2009年6月 執行役員製品企画本部長就任 | (注)3 | 1,076,000 | |
専務取締役 | ECオムニチャネル事業部長 | 碓 井 満 | 1963年7月20日 | 1985年4月 トーメン情報システムズ(株)入社 1989年7月 住商コンピューターサービス(株)(現 SCSK(株))入社 1995年3月 当社設立 専務取締役就任 2000年12月 管理部長就任 2010年3月 執行役員開発本部長就任 2013年3月 開発本部長就任 2015年2月 取締役 2015年3月 ECオムニチャネル事業部長就任(現任) 2016年5月 専務取締役就任(現任) | (注)3 | 1,179,600 |
常務取締役 | ERP事業部長 | 引屋敷 智 | 1965年11月15日 | 1989年4月 住商コンピューターサービス(株)(現 SCSK(株))入社 2000年4月 Sumitronics Asia Holding Pte Ltd入社 2002年2月 当社入社 取締役就任 2010年3月 執行役員営業本部長就任 2013年3月 営業本部長就任 2015年3月 ERP事業部長就任(現任) 2016年5月 常務取締役就任(現任) | (注)3 | 120,000 |
取締役 | Object Browser 事業部長兼マーケティング部長兼 大阪支社長 | 鈴 木 敏 秀 | 1968年5月16日 | 1991年3月 (株)大塚商会入社 2005年2月 ソフトブレーン・インテグレーション㈱入社 2006年1月 ソフトブレーン㈱入社 2009年1月 当社入社 2010年3月 執行役員大阪支社長就任 2010年5月 取締役就任(現任) 2013年3月 Object Browser本部長兼大阪支社長就任 2015年3月 Object Browser事業部長兼大阪支社長就任 2017年3月 Object Browser事業部長兼マーケティング部長兼大阪支社長(現任) | (注)3 | 500 |
取締役 | 管理本部長 | 山 田 ひろみ | 1962年2月24日 | 1989年5月 岩田守耕税理士事務所(現 税理士法人B.Sパートナーシップ)入所 2003年3月 三光ソフラン㈱入社 2009年6月 当社入社 2010年3月 執行役員管理本部長就任 2012年5月 取締役就任(現任) 2013年3月 管理本部長就任(現任) | (注)3 | 2,900 |
取締役 | ― | 富 田 亘 | 1955年12月11日 | 1978年4月 石川島播磨重工業㈱(現㈱IHI入社) 1989年12月 住商コンピューターサービス㈱(現SCSK㈱)入社 2000年10月 同社法務部長就任 2005年10月 同社法務部長兼リスク管理部長就任 2008年7月 同社法務部長就任 2011年10月 同社法務分掌役員補佐就任 2013年4月 同社内部監査部副部長就任 2015年6月 同社監査役業務室 SCSK㈱九州㈱監査役 SCSKシステムマネジメント㈱監査役 Winテクノロジ㈱監査役 2016年5月 当社取締役就任(現任) | (注)3 | - |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) |
常勤監査役 | ― | 金 子 忍 | 1948年10月2日 | 2003年10月 ツカモト(株)取締役就任 2004年6月 ㈱ツカモトコーポレーション 取締役就任 2007年6月 同社 監査役就任 2010年5月 当社 監査役就任 2012年5月 当社 常勤監査役就任(現任) | (注)4 | 3,400 |
監査役 | ― | 藤 村 明 彦 | 1943年10月31日 | 1994年4月 三菱信託銀行(株)(現 三菱UFJ信託銀行(株))池袋支店長 1996年4月 同社 法務室長 1997年2月 永楽実業(株)(現 エム・ユー・トラスト総合管理(株))常勤監査役就任 2008年5月 当社 監査役就任(現任) | (注)4 | 1,100 |
監査役 | ― | 眞 田 宗 興 | 1940年8月2日 | 1964年4月 三菱電機(株)入社 1995年10月 東洋高砂乾電池(株)(現 (株)トーカン)経営企画部長、常務取締役等歴任 2000年6月 同社 常勤監査役就任 2003年5月 一般社団法人監査懇話会事務局長就任 2003年6月 トーエイ工業(株)監査役就任 2006年5月 当社 常勤監査役就任 2012年5月 当社 監査役就任(現任) | (注)4 | - |
計 | 2,383,500 |
(注)1 取締役富田亘は、社外取締役であります。
2 監査役金子忍、藤村明彦及び眞田宗興は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2016年2月期に係る定時株主総会終結の時から2018年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2014年2月期に係る定時株主総会終結の時から2018年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) |
川 村 知 重 | 1944年10月28日 | 1967年4月 日本軽金属㈱入社 2001年7月 同社技術・開発グループ管理部長 2004年6月 玉井商船㈱監査役就任 2008年5月 一般社団法人監査懇話会理事就任 2010年5月 同法人 副会長就任 | (注) | ― |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05643] S100AAQB)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。