有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1006LTW
株式会社システム情報 役員の状況 (2015年9月期)
男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1.取締役鷲﨑弘宜は、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する社外取締役(会社法第2条第15号)であります。
なお、当社は、鷲﨑弘宜を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
2.監査役石坂恭博及び福原弘は、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する社外監査役(会社法第2条第16号)であります。
なお、当社は、石坂恭博及び福原弘を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
3.取締役の任期は、2014年12月25日開催の定時株主総会における選任の時から2016年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2013年6月14日開催の臨時株主総会における選任の時から2016年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.所有株式数には、システム情報役員持株会での所有株数を含めております。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) (注)5 | |
代表取締役 会長 | - | 松原 春男 | 1944年 3月28日 | 1969年4月 | 東海電設工業㈱ 入社 | (注)3 | 1,460,457 |
1972年4月 | ㈱東京工学院情報科学研究所 入社 | ||||||
1980年1月 | 当社設立 代表取締役社長 | ||||||
2014年4月 | 当社 代表取締役会長(現任) | ||||||
代表取締役 社長 | - | 鈴木 隆司 | 1948年 2月18日 | 1970年4月 | 日本電信電話公社 入社 | (注)3 | 418,957 |
1988年7月 | ㈱エヌ・ティ・ティ・データ 北陸支社長 | ||||||
1999年2月 | 同社 SCAW事業推進本部部長 | ||||||
2000年4月 | 新日鉄情報通信システム㈱ (現:新日鉄住金ソリューションズ ㈱) 入社 営業部長 | ||||||
2001年4月 | 同社 事業部長 | ||||||
2003年10月 | 当社 入社 | ||||||
2003年11月 | 当社 取締役事業統括本部長 | ||||||
2004年11月 | 当社 常務取締役 | ||||||
2005年10月 | 当社 専務取締役 | ||||||
2011年12月 | 当社 取締役副社長 | ||||||
2014年4月 | 当社 代表取締役社長(現任) | ||||||
常務取締役 | - | 作間 栄 | 1951年 6月29日 | 1970年4月 | 日本電信電話公社 入社 | (注)3 | 107,057 |
2001年7月 | ㈱エヌ・ティ・ティ・データ SCAW事業推進本部部長 | ||||||
2007年4月 | 当社 入社 | ||||||
2008年12月 | 当社 取締役企画本部長 | ||||||
2010年10月 | 当社 取締役管理本部長 | ||||||
2012年8月 | 当社 取締役管理部長 | ||||||
2014年4月 | 当社 常務取締役(現任) | ||||||
取締役 | 品質管理 本部長 | 長瀬 昇二 | 1954年 6月2日 | 1976年3月 | ㈱東京工学院情報科学研究所 入社 | (注)3 | 121,157 |
1980年3月 | 当社 入社 | ||||||
2004年11月 | 当社 取締役営業本部長 | ||||||
2008年10月 | 当社 取締役開発推進本部長 | ||||||
2010年10月 | 当社 取締役事業統括本部長 | ||||||
2011年10月 | 当社 取締役経営企画部長 | ||||||
2013年10月 | 当社 取締役品質管理本部長(現任) | ||||||
取締役 (注)1 | ー | 鷲﨑 弘宜 | 1976年 11月19日 | 2002年4月 2007年4月 2008年4月 2008年4月 2010年12月 2015年10月 2015年12月 | 早稲田大学理工学部情報学科 助手 国立情報学研究所アーキテクチャ科学研究系 助教 国立情報学研究所 客員准教授(現任) 早稲田大学理工学術基幹理工学部情報理工学科 准教授(現任) 早稲田大学グローバルソフトウェアエンジニアリング研究所 所長(現任) Ecole Polytechnique de Montreal客員教授 当社 取締役(新任) | (注)3 | ー |
監査役 (常勤) | - | 師橋 卓久 | 1952年 2月24日 | 1975年4月 | トミー機械工業㈱ 入社 | (注)4 | 104,218 |
1978年3月 | ㈱東京工学院情報科学研究所 入社 | ||||||
1980年3月 | 当社 入社 | ||||||
1992年11月 | 当社 取締役 | ||||||
2004年11月 | 当社 常務取締役 | ||||||
2007年8月 | 当社 常勤監査役(現任) | ||||||
監査役 (注)2 | - | 石坂 恭博 | 1942年 1月2日 | 1964年4月 | 東邦生命保険相互会社 入社 | (注)4 | 34,218 |
1997年7月 | 同社 代表取締役副社長 | ||||||
1998年4月 | GEエジソン生命保険㈱ | ||||||
代表取締役社長兼CEO | |||||||
2004年11月 | 当社 非常勤監査役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
監査役 (注)2 | - | 福原 弘 | 1946年 1月1日 | 1975年4月 | 弁護士登録(東京弁護士会所属) | (注)4 | 218 |
1978年4月 | 虎ノ門カレッジ法律事務所所長(現任) | ||||||
2005年6月 | ㈱丸正(現:堀田丸正㈱)監査役(現任) | ||||||
2007年6月 | ㈱ヤマノホールディングス監査役(現任) | ||||||
2012年7月 | 当社 非常勤監査役(現任) | ||||||
2014年6月 | ㈱北陸銀行社外取締役(現任) | ||||||
計 | 2,246,282 |
なお、当社は、鷲﨑弘宜を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
2.監査役石坂恭博及び福原弘は、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する社外監査役(会社法第2条第16号)であります。
なお、当社は、石坂恭博及び福原弘を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
3.取締役の任期は、2014年12月25日開催の定時株主総会における選任の時から2016年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2013年6月14日開催の臨時株主総会における選任の時から2016年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.所有株式数には、システム情報役員持株会での所有株数を含めております。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E27877] S1006LTW)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。