有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10023YN
株式会社ジーテクト 役員の状況 (2014年3月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
代表取締役 | 社長 | 菊 池 俊 嗣 | 1945年7月12日生 | 1970年4月 | 日産自動車㈱入社 | (注)3 | 2,904 |
1978年4月 | 菊池プレス工業㈱入社 取締役 | ||||||
1979年4月 | 常務取締役 | ||||||
1980年12月 | 代表取締役副社長 | ||||||
1984年11月 | 代表取締役社長 | ||||||
1987年7月 | ㈱ケー・ピー代表取締役社長(現任) | ||||||
1988年5月 | Jefferson Industries Corporation取締役(現任) | ||||||
1998年11月 | ㈱中村製作所代表取締役会長 | ||||||
1999年5月 | Austin Tri-Hawk Automotive, Inc.取締役会長 | ||||||
1999年10月 | 開発本部長 KEPS事業部長 | ||||||
2000年6月 | Jefferson Southern Corporation取締役 | ||||||
2001年10月 | Auto Parts Alliance (China) Ltd.董事 | ||||||
2002年4月 | 営業本部長 生産企画本部長 | ||||||
2003年12月 | CEO | ||||||
2005年3月 | Wuhan Auto Parts Alliance Co.,Ltd.董事 | ||||||
2005年4月 | Auto Parts Alliance (China) Ltd.董事長 | ||||||
2005年9月 | Conghua K&S Auto Parts Co.,Ltd.董事長 | ||||||
2007年2月 | Global Auto Parts Alliance India Private Ltd.取締役 | ||||||
2007年4月 | 開発本部長 | ||||||
2011年4月 | 当社代表取締役社長(現任) Austin Tri-Hawk Automotive, Inc.取締役(現任) G-TEKT Europe Manufacturing Ltd.取締役(現任) G-TEKT (Thailand) Co., Ltd.取締役(現任) Auto Parts Alliance (China) Ltd.董事(現任) | ||||||
2013年4月 | G-TEKT North America Corporation取締役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 | 副社長 海外事業本部長 | 高 尾 直 宏 | 1960年8月27日生 | 1986年4月 | 高尾金属工業㈱入社 ミタカ産業㈱取締役 | (注)3 | 1,335 |
1990年6月 | 業務部長 | ||||||
1993年3月 | 取締役 | ||||||
1993年8月 | 開発企画部長 | ||||||
1994年6月 | 営業本部長 | ||||||
1995年6月 | Takao (Thailand) Co., Ltd.(現G-TEKT (Thailand) Co., Ltd.)取締役(現任) 代表取締役社長 | ||||||
1996年5月 | Takao Eastern Co., Ltd.(現G-TEKT Eastern Co., Ltd.)取締役 (現任) 代表取締役社長 | ||||||
1997年3月 | 常務取締役 | ||||||
1999年3月 | Takao America Corporation(現G-TEKT America Corporation)取締役 代表取締役社長 | ||||||
1999年9月 | 営業本部長兼海外事業本部長 | ||||||
2004年5月 | Thai G&B Manufacturing Ltd.取締役(現任) | ||||||
2006年4月 | 製造本部長 | ||||||
2011年2月 | TKホールディングス㈱代表取締役(現任) | ||||||
2011年4月 | 当社専務取締役 海外事業本部長(現任) G-TEKT Europe Manufacturing Ltd.取締役(現任) Global Auto-Parts Alliance India Private Ltd.取締役(現任) Auto Parts Alliance (China) Ltd.董事(現任) Wuhan Auto Parts Alliance Co.,Ltd.董事(現任) Conghua K&S Auto Parts Co.,Ltd.董事(現任) | ||||||
2011年11月 | G-TEKT India Private Ltd.取締役(現任) | ||||||
2012年2月 | PT.G-TEKT Indonesia Manufacturing取締役(現任) | ||||||
2012年6月 | ミタカ産業㈱監査役(現任) | ||||||
2014年4月 | 取締役副社長(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
専務取締役 | 品質保証本部長 経営企画室担当 | 鈴 木 寛 | 1955年5月1日生 | 1978年4月 | 本田技研工業㈱入社 | (注)3 | 6 |
1998年11月 | 購買本部四輪購買企画室 | ||||||
品質企画ブロックリーダー | |||||||
1999年9月 | 購買本部四輪購買企画室 | ||||||
企画ブロックリーダー | |||||||
2002年1月 | 購買本部四輪購買一部 | ||||||
鋳鍛機ブロックリーダー | |||||||
2006年4月 | 本田技研工業(中国)投資有限公司 | ||||||
広州分室所長 | |||||||
2009年3月 | 高尾金属工業㈱代表取締役副社長 | ||||||
2011年3月 | Wuhan Auto Parts Alliance Co.,Ltd.董事 | ||||||
2011年4月 | 当社専務取締役(現任) 品質保証本部長(現任) 経営企画室長 Jefferson Industries Corporation取締役(現任) Jefferson Southern Corporation取締役(現任) Austin Tri-Hawk Automotive, Inc.取締役(現任) G-TEKT America Corporation取締役(現任) | ||||||
2012年4月 | 購買部担当 | ||||||
2013年4月 | 経営企画室担当(現任) | ||||||
常務取締役 | 技術本部長 | 構 保 | 1949年1月23日生 | 1968年7月 | 高尾金属工業㈱入社 | (注)3 | 7 |
1987年12月 | 経営企画室長 | ||||||
1988年6月 | 製造部長 | ||||||
1993年3月 | 取締役 | ||||||
1994年6月 | 生産本部長 | ||||||
1997年3月 | 常務取締役 | ||||||
2000年4月 | 技術本部長 | ||||||
2004年2月 | 技術本部長兼製造本部長 | ||||||
2006年4月 | 技術本部長 | ||||||
2011年4月 | 当社常務取締役(現任) 技術本部長(現任) | ||||||
常務取締役 | 営業本部長 | 米 谷 正 孝 | 1952年11月15日生 | 1971年4月 | 菊池プレス工業㈱入社 | (注)3 | 43 |
1991年10月 | 技術部長 | ||||||
1995年12月 | 製造部長 | ||||||
1998年12月 | 取締役 KEPS事業部副事業部長 KEPS事業部企画部長 | ||||||
1999年10月 | KEPS事業部生産技術部長 | ||||||
2002年10月 | 営業本部副本部長 | ||||||
2002年12月 | 常務執行役員 | ||||||
2004年10月 | 営業本部長 Kikuchi USA, Inc.代表取締役社長 | ||||||
2011年4月 | 当社常務取締役(現任) 営業本部長(現任) | ||||||
常務取締役 | 生産本部長 生産本部埼玉工場長 リスクマネジメントオフィサー | 洞 秀 明 | 1953年1月1日生 | 1971年3月 | 高尾金属工業㈱入社 | (注)3 | 3 |
1997年4月 | 技術本部技術部長 | ||||||
2002年3月 | 取締役 | ||||||
2002年4月 | 品質保証本部長 | ||||||
2005年4月 | Auto Parts Alliance(China)Ltd.董事長総経理 | ||||||
2011年4月 | 当社上席執行役員 | ||||||
中国地域本部長 | |||||||
2013年4月 | 常務執行役員 | ||||||
生産本部長(現任) | |||||||
生産本部埼玉工場長(現任) リスクマネジメントオフィサー(現任) | |||||||
2013年6月 | 常務取締役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 | 購買本部長 | 石 川 美津男 | 1955年11月2日生 | 1978年3月 | 高尾金属工業㈱入社 | (注)3 | 2 |
1996年1月 | Jefferson Industries Corporation | ||||||
取締役副社長 | |||||||
1996年12月 | Jefferson Elora Corporation | ||||||
取締役副社長 | |||||||
2001年6月 | Jefferson Elora Corporation | ||||||
代表取締役社長 | |||||||
2002年3月 | 取締役 | ||||||
2008年8月 | 海外事業本部長 | ||||||
2011年4月 | 当社取締役 | ||||||
海外事業本部副本部長 | |||||||
2011年6月 | 上席執行役員 | ||||||
欧州地域本部長 | |||||||
G-TEKT Europe Manufacturing Ltd. | |||||||
代表取締役社長 | |||||||
2013年4月 | 購買本部長(現任) | ||||||
2013年6月 | 取締役(現任) | ||||||
取締役 | 生産本部副本部長 生産本部滋賀工場長 | 中 西 孝 裕 | 1957年3月17日生 | 1980年3月 | 高尾金属工業㈱入社 | (注)3 | 4 |
1999年6月 | Takao (Thailand) Co., Ltd.(現G-TEKT (Thailand) Co., Ltd.)代表取締役社長 | ||||||
2002年8月 | 製造部長 | ||||||
2005年3月 | 取締役 | ||||||
2005年4月 | 製造本部長 | ||||||
2006年4月 | 営業本部長兼海外事業本部長 | ||||||
2008年8月 | 営業本部長 | ||||||
2011年4月 | 当社取締役(現任) 生産本部副本部長(現任) 生産本部滋賀工場長(現任) | ||||||
取締役 | 技術本部副本部長 | 石 川 智 弘 | 1953年3月25日生 | 1975年4月 | 菊池プレス工業㈱入社 | (注)3 | 7 |
2005年10月 | 事業管理本部経営企画室長 | ||||||
2006年4月 | 執行役員 | ||||||
2007年4月 | KEPS事業部長 | ||||||
2007年6月 | 取締役(現任) | ||||||
2010年4月 | 技術本部長 | ||||||
2011年4月 | 技術本部副本部長(現任) | ||||||
2011年9月 | 技術管理室長 | ||||||
取締役 | 経営企画室長 | 原 和 彦 | 1955年7月9日生 | 1979年4月 | 菊池プレス工業㈱入社 | (注)3 | 32 |
1998年2月 | ISサービス室長 | ||||||
1998年12月 | 経営企画室長代行 | ||||||
2001年1月 | 事業管理部副部長 | ||||||
事業管理部企画管理課長 | |||||||
2004年4月 | Jefferson Industries Corporation | ||||||
取締役副社長 | |||||||
2007年4月 | 執行役員 | ||||||
2011年4月 | 事業管理本部副本部長 | ||||||
2013年4月 | 経営企画室長(現任) | ||||||
2013年6月 | 取締役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 | 事業管理本部長 コンプライアンスオフィサー 法務部長 | 吉 沢 勲 | 1957年4月27日生 | 1981年4月 | ㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)入行 | (注)3 | 6 |
2003年4月 | ㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)決済営業部次長 | ||||||
2008年4月 | 菊池プレス工業㈱入社 事業管理部参事 | ||||||
2011年4月 | 当社事業管理本部法務部長(現任) | ||||||
2013年4月 | 執行役員 事業管理本部副本部長(現任) | ||||||
2014年4月 | 上席執行役員 | ||||||
2014年6月 | 取締役(現任) コンプライアンスオフィサー (現任) | ||||||
取締役 | ― | 大 胡 誠 | 1958年4月6日生 | 1986年4月 | 弁護士登録 | (注)3 | ― |
柳田野村法律事務所(現柳田国際法律事務所)(現任) | |||||||
2000年10月 | ㈱大和証券グループ本社経営企画第一部及び法務監理部出向 | ||||||
2002年6月 | エヌ・アイ・エフベンチャーズ㈱(現大和企業投資㈱)監査役 | ||||||
2011年4月 | 丸善CHIホールディングス㈱監査役(現任) | ||||||
2013年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
常勤監査役 | ― | 菊 池 要 | 1941年10月17日生 | 1957年4月 | 当社入社 | (注)5 | 83 |
1985年1月 | 取締役営業部長 | ||||||
1991年10月 | 常務取締役 営業企画室長 第二営業部長 | ||||||
1993年11月 | Jefferson Industries Corporation代表取締役社長 | ||||||
1996年12月 | 常務取締役 営業部担当 | ||||||
1999年10月 | 営業本部長 | ||||||
2002年12月 | 常務執行役員 富士重工業事業責任者 | ||||||
2004年12月 | Austin Tri-Hawk Automotive, Inc.取締役 当社取締役 | ||||||
2006年4月 | 車体部品事業部副事業部長 | ||||||
2008年6月 | 常勤監査役(現任) | ||||||
監査役 | ― | 桑 章 夫 | 1971年8月20日生 | 1995年4月 | 朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入所 | (注)4 | ― |
1998年8月 | 公認会計士登録 | ||||||
2009年6月 | ㈱グルメ杵屋 社外監査役(現任) | ||||||
2009年9月 | ㈱ユニバーサル園芸社 | ||||||
社外監査役(現任) | |||||||
2011年6月 2011年12月 | 当社監査役(現任) ㈱アドバンスクリエイト 社外監査役(現任) | ||||||
監査役 | ― | 浅 子 正 明 | 1944年11月4日生 | 1972年11月 | 等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ)入所 | (注)6 | ― |
1981年3月 | 公認会計士登録 | ||||||
1988年7月 | 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)社員 | ||||||
1999年7月 | 同法人代表社員 | ||||||
2009年12月 | 同法人退所 | ||||||
2010年1月 | 日本公認会計士協会自主規制業務本部勤務(現任) | ||||||
2013年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
計 | 4,437 |
(注) 1.取締役大胡 誠は、社外取締役であります。
2.監査役桑 章夫、浅子正明は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2014年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.任期は、2011年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.任期は、2012年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
6.任期は、2013年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
7.当社では、グローバルな企業活動の展開を進めるとともに、経営環境の変化に迅速に対応するため、取締役会を将来に向けての経営方針・戦略の決定機関及び業務監督機関として位置付けするとともに、業務執行の迅速化と責任の明確化を図るため2002年12月より執行役員制度を導入しております。執行役員は、次の13名であります。
宮﨑幸一 | 常務執行役員 | 中国地域本部長 Auto Parts Alliance (China) Ltd.董事長総経理 |
下垣司郎 | 常務執行役員 | 北米地域本部長 Jefferson Industries Corporation 代表取締役社長 |
小久保正 | 上席執行役員 | Jefferson Southern Corporation代表取締役社長 |
宮野 茂 | 上席執行役員 | アジア地域本部長 G-TEKT Eastern Co., Ltd.代表取締役社長 Thai G&B Manufacturing Ltd.代表取締役社長 |
石川隆司 | 執行役員 | G-ONE AUTO PARTS DE MEXICO, S.A.DE C.V.代表取締役社長 |
五十嵐則夫 | 執行役員 | 技術本部副本部長 開発部長 |
近藤 巧 | 執行役員 | 富士重工業事業責任者 生産本部栃木工場長 |
菊池哲雄 | 執行役員 | 生産本部群馬工場長 |
菊池英次 | 執行役員 | 海外事業本部副本部長 |
内山雅保 | 執行役員 | 南米地域本部長 G-KT do Brasil Ltda.代表取締役社長 |
藤澤恭司 | 執行役員 | 事業管理本部副本部長 |
高山隆一 | 執行役員 | Austin Tri-Hawk Automotive, Inc.代表取締役社長 |
瀬古 浩 | 執行役員 | 欧州地域本部長 G-TEKT Europe Manufacturing Ltd.代表取締役社長 |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02228] S10023YN)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。