有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100C1J4
株式会社ツナググループ・ホールディングス 役員の状況 (2017年9月期)
男性11名 女性2名(役員のうち女性の比率15.4%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
代表取締役 社長 | ― | 米田 光宏 | 1969年10月13日生 | 1993年4月 | 株式会社リクルートフロムエー(現株式会社リクルートジョブズ)入社 | (注)3 | 906,540 (注6) |
2007年2月 | 当社設立 代表取締役社長(現任) | ||||||
2013年1月 | 株式会社TSプランニング(現株式会社米田事務所)代表取締役社長(現任) | ||||||
2013年4月 | 株式会社テガラミル代表取締役 | ||||||
2013年11月 | 株式会社テガラミル取締役(現任) | ||||||
2015年3月 | 株式会社インディバル取締役(現任) | ||||||
2015年4月 | 株式会社チャンスクリエイター代表取締役社長(現任) | ||||||
取締役 | 経営戦略 統括本部長 | 御子柴 淳也 | 1974年6月28日生 | 1998年4月 | 株式会社リクルートフロムエー(現株式会社リクルートジョブズ)入社 | (注)3 | 52,230 |
2007年4月 | 当社入社 | ||||||
2012年10月 | 営業本部長 | ||||||
2013年10月 | 執行役員営業本部長 | ||||||
2014年9月 | 取締役営業本部長 | ||||||
2014年10月 | 取締役事業推進本部長、営業本部長 | ||||||
2015年4月 | 取締役事業企画本部長、営業本部長 | ||||||
2015年10月 | 取締役営業推進室長 | ||||||
2016年10月 | 取締役経営戦略統括本部長(現任) | ||||||
2016年12月 | 株式会社インディバル取締役(現任) | ||||||
取締役 | コミュニケーション戦略統括本部長 | 矢野 孝治 | 1974年8月28日生 | 1998年4月 | 株式会社リクルートフロムエー(現株式会社リクルートジョブズ)入社 | (注)3 | 52,230 |
2007年4月 | 当社入社 | ||||||
2013年10月 | 執行役員マーケティング本部長 | ||||||
2014年9月 | 取締役事業管理本部長 | ||||||
2015年4月 | 株式会社チャンスクリエイター取締役(現任) 株式会社テガラミル監査役 | ||||||
2015年10月 | 取締役コーポレート支援室長 | ||||||
2016年10月 | 取締役グループコミュニケーション推進室長 | ||||||
2017年4月 | 取締役コミュニケーション戦略統括本部長(現任) | ||||||
取締役 | サービス 統括本部長 | 平賀 充記 | 1963年10月1日生 | 1988年4月 | 株式会社リクルートフロムエー(現株式会社リクルートジョブズ)入社 | (注)3 | 48,000 |
2014年7月 | 当社入社 | ||||||
2014年9月 | 取締役商品開発本部長 | ||||||
2015年3月 | 株式会社インディバル取締役 | ||||||
2015年10月 | 取締役事業企画本部長 | ||||||
2016年10月 | 取締役サービス統括本部長(現任) | ||||||
取締役 | ソリューション統括本部長 | 久米 喜代司 | 1969年6月27日生 | 1993年4月 | 株式会社リクルートフロムエー(現株式会社リクルートジョブズ)入社 | (注)3 | 48,000 |
2008年9月 | 当社入社 | ||||||
2008年10月 | 関西支社長 | ||||||
2013年10月 | 執行役員関西営業本部長 | ||||||
2014年9月 | 取締役関西営業本部長 | ||||||
2016年10月 | 取締役ソリューション統括本部長(現任) | ||||||
取締役 | ― | 渡邉 英助 | 1966年11月15日生 | 1989年4月 | 株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディングス)入社 | (注)3 | 120,000 |
2008年4月 | 株式会社インディバル代表取締役社長(現任) | ||||||
2015年3月 | 当社取締役(現任) | ||||||
2016年8月 | 株式会社スタッフサポーター代表取締役社長(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
取締役 | ― | 上林 時久 | 1964年4月7日生 | 1988年4月 | 株式会社フロムエー情報センター(現株式会社リクルートジョブズ)入社 | (注)3 | 30,000 |
2012年12月 | SGフィルダー株式会社理事 | ||||||
2013年4月 | 株式会社テガラミル取締役 | ||||||
2013年11月 | 株式会社テガラミル代表取締役社長(現任) | ||||||
2015年3月 | 当社取締役(現任) | ||||||
取締役 | コーポレート統括本部長 | 片岡 伸一郎 | 1969年11月29日生 | 1992年4月 | 株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディングス)入社 | (注)3 | 30,000 |
2014年5月 | 株式会社インディバル入社 同社統括本部長 | ||||||
2015年4月 | 当社出向 経営企画部長 | ||||||
2015年10月 | 事業管理本部長 | ||||||
2016年10月 | コーポレート統括本部長 | ||||||
2016年12月 | 取締役コーポレート統括本部長(現任) | ||||||
取締役 | ― | 六川 浩明 | 1963年6月10日生 | 1997年4月 | 弁護士登録 | (注)3 | ― |
2008年4月 | 小笠原六川国際総合法律事務所代表弁護士(現任) | ||||||
2009年3月 | 株式会社船井財産コンサルタンツ(現株式会社青山財産ネットワークス)社外監査役(現任) | ||||||
2010年12月 | 株式会社夢真ホールディングス社外監査役(現任) | ||||||
2012年4月 | 東海大学大学院実務法学研究科特任教授 | ||||||
2013年1月 | 株式会社システムソフト社外監査役(現任) | ||||||
2015年2月 | 一般社団法人土地再生推進協会監事(現任) | ||||||
2016年6月 | 株式会社医学生物学研究所社外監査役(現任) | ||||||
2016年12月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
常勤監査役 | ― | 宮原 正雄 | 1951年11月18日生 | 1970年4月 | 株式会社日本リクルートセンター(現株式会社リクルートホールディングス)入社 | (注)4 | 6,000 |
1977年4月 | 株式会社就職情報センター(現株式会社リクルートキャリア)出向・転籍 | ||||||
1984年10月 | 株式会社リクルートフロムエー(現株式会社リクルートジョブス)転籍 | ||||||
2003年9月 | 有限会社オフィスMIYA設立 代表取締役 | ||||||
2014年9月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
2015年3月 | 株式会社インディバル監査役(現任) | ||||||
監査役 | ― | 中川 博史 | 1968年8月24日生 | 1996年10月 | 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所 | (注)4 | 6,000 |
2005年2月 | 中川公認会計士税理士事務所(現税理士法人AIO)設立 所長(現任) | ||||||
2012年3月 | ジェイズ・コミュニケーション株式会社監査役 | ||||||
2014年9月 | 当社監査役(現任) | ||||||
2014年12月 | セグエグループ株式会社監査役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(株) | |
監査役 | ― | 小山 貴子 (現姓:大庭) | 1970年1月3日生 | 1992年4月 | 株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディングス)入社 | (注)4 | ― |
2005年3月 | 株式会社揚羽プロダクション入社 | ||||||
2011年3月 | 株式会社ブレインコンサルティングオフィス入社 | ||||||
2012年7月 | 小山貴子社会保険労務士事務所設立 所長(現任) | ||||||
2015年4月 | 当社監査役(現任) | ||||||
2015年9月 | 株式会社イノベーション監査役(現任) | ||||||
監査役 | ― | 北村 惠美 | 1963年6月4日生 | 1987年4月 | 安田信託銀行株式会社(現みずほ信託銀行株式会社)入社 | (注)5 | ― |
1995年9月 | 三村税務会計事務所(現税理士法人三村会計事務所)入所 | ||||||
1996年4月 | 東京赤坂監査法人(現仰星監査法人)非常勤スタッフ | ||||||
2005年10月 | 税理士法人三村会計事務所 社員 | ||||||
2010年9月 | 同法人 代表社員(現任) | ||||||
2012年2月 | 医療法人社団風光会監事(現任) | ||||||
2013年6月 | 株式会社宮入バルブ製作所監査役(現任) | ||||||
2014年8月 | 株式会社宝仙堂監査役(現任) | ||||||
2017年4月 | 城西国際大学大学院経営情報学研究科非常勤講師(現任) | ||||||
2017年5月 | 当社監査役(現任) | ||||||
計 | 1,479,000 |
(注) 1.取締役六川浩明は、社外取締役であります。
2.監査役宮原正雄、中川博史、小山貴子(現姓:大庭)、北村惠美は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は2017年12月22日開催の株主総会終結の時から、2018年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.監査役の任期は2017年3月15日開催の臨時株主総会終結の時から、2020年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.監査役の任期は2017年5月10日開催の臨時株主総会終結の時から、2020年9月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6.代表取締役社長米田光宏の所有株式数には、同氏の資産管理会社である株式会社米田事務所が所有する株式数を含めて記載しております。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E33272] S100C1J4)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。