男性 7名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
代表取締役 社長 | | 斉藤 隆司 | 1957年7月25日生 |
|
| | 1983年4月 | 当社入社 | 2012年4月 | ハンドラビジネスユニットゼネラルマネージャー | 2012年6月 | 取締役ハンドラビジネスユニットゼネラルマネージャー | 2014年1月 | 取締役ハンドラビジネスユニットゼネラルマネージャー兼テスタビジネスユニットゼネラルマネージャー | 2014年6月
| 代表取締役社長ハンドラビジネスユニットゼネラルマネージャー兼テスタビジネスユニットゼネラルマネージャー | 2014年11月 | 代表取締役社長(現任) |
| (注)2 | 14 |
常務取締役 | 経理部長兼 総務人事部長 | 矢崎 七三 | 1955年3月8日生 |
|
| | 1977年4月 | ㈱協和銀行(現 ㈱りそな銀行)入行 | 2001年11月 | 当社入社 | 2002年4月 | 経理部長 | 2004年6月 | 取締役経理部長 | 2008年7月
2009年10月 2015年4月 | 泰賽国際貿易(上海)有限公司 董事長(現任) 常務取締役経理部長 常務取締役経理部長兼総務人事部長(現任) |
| (注)2 | 35 |
取締役 | 営業統括部長 | 田中 賢治 | 1963年10月15日生 |
|
| | 1986年4月 | 当社入社 | 2005年10月 | ハンドラビジネスユニット部長 | 2007年10月 | ハンドラビジネスユニットゼネラルマネージャー | 2008年6月
2012年4月 2014年11月 | 取締役ハンドラビジネスユニットゼネラルマネージャー 取締役カスタマーサービス部長 取締役営業統括部長(現任) |
| (注)2 | 4 |
取締役 | 生産管理部長 | 尾亦 利夫 | 1961年11月25日生 |
|
| | 1985年4月 | 当社入社 | 2014年1月 | 品質保証部長 | 2014年6月 | 取締役生産管理部長(現任) |
| (注)2 | 1 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
常勤監査役 | | 松原 治彦 | 1947年4月2日生 |
|
| | 1972年2月 1998年6月 2000年7月 2004年4月 2012年4月 2012年6月 | パイオニア㈱入社 当社入社 カスタマーサービス部長 TESEC,INC.社長 総務人事部付 常勤監査役(現任) |
| (注)3 | 6 |
監査役 | | 南 忠良 | 1940年9月12日生 |
|
| | 1963年4月 | 山叶證券㈱(現 みずほ証券㈱)入社 | 1988年12月 | 新日本証券㈱(現 みずほ証券㈱)取締役 | 1993年10月 | 新日本証券㈱常務取締役 | 1998年5月 | 新日本ファイナンス㈱(現 みずほ証券プリンシパルインベストメント㈱)専務取締役 | 1999年6月 | イリソ電子工業㈱専務取締役 | 2004年6月 | 当社監査役(現任) |
| (注)3 | 19 |
監査役 | | 宮 直仁 | 1950年1月29日生 |
|
| | 1999年7月 | 朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)東京企業公開部長 | 2006年7月 | あずさ監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)公開本部長、本部理事 | 2008年6月 | 同監査法人退職 宮直仁公認会計士事務所所長(現任) | 2009年6月 | 八洲電機㈱監査役(現任) | 2009年8月 | 野村不動産オフィスファンド投資法人監督役員(現任) | 2010年6月 | ㈱ツクイ取締役(現任) | 2011年2月 | 双葉監査法人統括代表社員 | 2012年6月 2013年8月 | 当社監査役(現任) 双葉監査法人会長代表社員(現任) |
| (注)3 | 2 |
| | | | 計 | | 84 |
(注)1. 監査役南忠良、宮直仁は、社外監査役であります。
2. 2014年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
3. 2012年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間