有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10056ZJ
株式会社トクヤマ 役員の状況 (2015年3月期)
男性13名 女性-名(役員のうち女性の比率-%)
(注)1 取締役のうち、藤原 曉男、石橋 武、水野 俊秀は、社外取締役です。
2 監査役のうち、堀 龍兒、加藤 愼、津田 与員は、社外監査役です。
3 取締役の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会の終結の時までとします。
4 監査役芥川 正樹の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。
5 監査役宮本 陽司の任期は、2013年3月期に係る定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。
6 監査役堀 龍兒の任期は、2013年3月期に係る定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。
7 監査役加藤 愼の任期は、2013年3月期に係る定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。
8 監査役津田 与員の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。
9 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までとします。
10 当社では2011年4月1日から、監督機能と執行機能を分離し、業務遂行の迅速化を図るために執行役員制度を導入しております。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
代表取締役 | 楠 正夫 | 1948年1月3日生 | 1970年4月 当社入社 1995年12月 化成品営業第1部長 1997年6月 化成品営業部長 2000年6月 理事 セメント事業部副事業部長 2001年6月 取締役 セメント事業部副事業部長 2002年4月 取締役 セメント部門長 2003年4月 常務取締役 セメント部門長 2011年4月 常務取締役 執行役員 セメント部門管掌兼ESSプロジェクトグループ管掌 2011年6月 顧問 2011年7月 顧問 株式会社エクセルシャノン 代表取締役社長 2015年4月 当社執行役員 2015年6月 代表取締役 会長執行役員(現任) | 1年 | 26 | |
代表取締役 | 各事業部門・経営企画室・監査室・秘書室・総務人事担当 | 横田 浩 | 1961年10月12日生 | 1985年4月 当社入社 2008年4月 ファインケミカル営業部長 2010年1月 機能性粉体営業部長 2014年4月 執行役員 特殊品部門長 2015年3月 社長執行役員 2015年6月 代表取締役 社長執行役員(現任) | 1年 | 2 |
取締役 | 技術戦略・鹿島工場担当 | 中原 毅 | 1955年12月4日生 | 1980年4月 当社入社 2004年4月 主幹 フィガロ技研株式会社出向 同社常務取締役 製造部長兼経営企画室長 2006年6月 主幹 フィガロ技研株式会社出向 同社代表取締役社長 2010年4月 当社経営企画グループリーダー 2011年4月 執行役員 経営企画グループリーダー兼ESSプロジェクトグループリーダー 2013年4月 執行役員 経営企画室長 2014年1月 執行役員 経営企画室長兼広報・IRグループリーダー 2014年4月 常務執行役員 経営企画室長 2014年6月 取締役 常務執行役員 経営企画室管掌 経営企画室長 2015年4月 取締役 常務執行役員 技術戦略部門・鹿島工場管掌 技術戦略部門長兼技術戦略企画グループリーダー兼研究開発センター所長兼つくば研究所長 2014年6月 取締役 常務執行役員(現任) | 1年 | 12 |
取締役 | 徳山製造所・生産技術担当 | 安達 秀樹 | 1955年5月24日生 | 1981年4月 当社入社 2007年4月 セメント製造部長 2011年4月 徳山製造所副所長兼セメント製造部長 2012年4月 執行役員 セメント部門副部門長兼セメント製造部長 2013年4月 執行役員 徳山製造所長 2015年4月 常務執行役員 徳山製造所長 2015年6月 取締役 常務執行役員 徳山製造所長(現任) | 1年 | 9 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役 | 業財務・CSR推進室担当 | 浜田 昭博 | 1955年10月31日生 | 1980年4月 当社入社 2005年4月 財務グループリーダー 2007年10月 経営サポートセンター主幹 2010年4月 経営サポートセンター所長 2011年10月 業財務部門副部門長兼経営サポートセンター所長 2012年4月 執行役員 業財務部門副部門長兼経営サポートセンター所長 2014年4月 執行役員 業財務部門長兼経営サポートセンター所長 2014年12月 執行役員 業財務部門長 2015年4月 常務執行役員 業財務部門長 2015年6月 取締役 常務執行役員 業財務部門長(現任) | 1年 | 10 |
取締役 | 藤原 曉男 | 1944年9月16日生 | 1967年4月 株式会社三和銀行入行 1986年4月 同行西宮支店長 1993年6月 同行取締役秘書室長兼秘書役 1996年12月 同行常務取締役 東京業務本部副本部長 1999年6月 同行代表取締役専務取締役 2002年1月 株式会社ユーフィット顧問 2003年6月 同社代表取締役社長 2004年4月 UFJIS株式会社代表取締役社長 2004年10月 日本信販株式会社副社長執行役員 2005年6月 同社代表取締役会長 2005年10月 UFJニコス株式会社代表取締役会長 2007年4月 三菱UFJニコス株式会社代表取締役会長 2008年6月 同社特別顧問 2008年6月 当社監査役 2011年6月 当社取締役(現任) | 1年 | 12 | |
取締役 | 石橋 武 | 1941年9月29日生 | 1964年4月 三菱商事株式会社入社 1994年7月 同社参与 1997年6月 同社取締役 2001年4月 同社常務取締役 2001年6月 同社代表取締役常務執行役員 2004年4月 同社代表取締役副社長執行役員 2007年6月 同社顧問 2011年6月 当社監査役 2013年6月 当社取締役(現任) | 1年 | 8 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役 | 水野 俊秀 | 1950年4月19日生 | 1973年4月 株式会社三和銀行入行 2002年5月 株式会社UFJホールディング 常務執行役員 2004年5月 株式会社UFJホールディング 取締役専務執行役員 UFJ信託銀行株式会社 取締役 株式会社UFJ銀行 取締役専務執行役員 2005年10月 株式会社三菱UFJファイナンシャル・グループ 専務取締役 三菱UFJ信託銀行株式会社 取締役 2009年6月 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社 取締役社長 2013年6月 三信株式会社 取締役社長(現任) 2015年6月 当社取締役(現任) | 1年 | - | |
常勤監査役 | 芥川 正樹 | 1950年4月2日生 | 1974年4月 当社入社 2010年4月 監査室 2010年6月 監査役 2013年6月 常勤監査役(現任) | 4年 | 28 | |
監査役 | 宮本 陽司 | 1958年1月22日生 | 1980年4月 当社入社 2005年4月 経理グループリーダー 2007年10月 経営サポートセンター(徳山)主幹 2011年10月 貿易管理グループリーダー 2013年6月 CSR推進室主幹 2013年6月 監査役(現任) | 4年 | 5 | |
監査役 | 堀 龍兒 | 1943年9月3日生 | 1966年4月 岩井産業株式会社入社 1996年6月 日商岩井株式会社取締役 2000年6月 同社常務取締役 2002年6月 同社専務執行役員 2003年4月 早稲田大学法学部教授 2004年4月 早稲田大学大学院法務研究科教授 2005年6月 当社監査役(現任) | 4年 | 25 | |
監査役 | 加藤 愼 | 1961年6月27日生 | 1990年4月 弁護士登録 平沼法律事務所 1995年4月 青山中央法律事務所 2001年9月 虎ノ門南法律事務所 2013年6月 当社監査役(現任) 2013年12月 加藤法律事務所代表弁護士(現任) | 4年 | 1 | |
監査役 | 津田 与員 | 1950年12月27日生 | 1974年4月 日新製鋼株式会社入社 2006年4月 同社常務執行役員 CFO 2006年6月 同社取締役 常務執行役員 CFO 2012年10月 日新製鋼ホールディングス株式会社取締役 常務執行役員 CFO 日新製鋼株式会社 取締役 常務執行役員 CFO 2014年6月 同社常任顧問 2015年6月 同社顧問(現任) 2015年6月 当社監査役(現任) | 4年 | - | |
計 | 136 |
2 監査役のうち、堀 龍兒、加藤 愼、津田 与員は、社外監査役です。
3 取締役の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会の終結の時までとします。
4 監査役芥川 正樹の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。
5 監査役宮本 陽司の任期は、2013年3月期に係る定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。
6 監査役堀 龍兒の任期は、2013年3月期に係る定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。
7 監査役加藤 愼の任期は、2013年3月期に係る定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。
8 監査役津田 与員の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。
9 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
岩崎 通也 | 1971年11月10日生 | 1999年4月 弁護士登録 加茂法律事務所 2005年4月 金融庁勤務(任期付公務員) 2007年11月 渥美総合法律事務所・外国法共同事業 2012年12月 楠・岩崎法律事務所(現任) | (注) | - |
10 当社では2011年4月1日から、監督機能と執行機能を分離し、業務遂行の迅速化を図るために執行役員制度を導入しております。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00768] S10056ZJ)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。