男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7.1%)
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
代表取締役 会長 | ― | 大林 豁史 | 1944年8月4日生 |
|
| | 1973年8月 | ㈱ボルツ・ジャパン(南インド㈱に商号変更し、2001年6月日本レストランシステム㈱と合併)設立代表取締役社長 | 1973年10月 | ショウサンレストラン企画㈱(現日本レストランシステム㈱)取締役 | 1976年2月 | 同社代表取締役専務 | 1977年8月 | ジャーマンレストランシステム㈱(現日本レストランシステム㈱)取締役 | 1978年6月 | 上記ショウサンレストラン企画㈱とジャーマンレストランシステム㈱が合併して日本レストランシステム㈱代表取締役専務 | 1979年7月 | 同社代表取締役社長 | 2005年8月 | 同社代表取締役会長 | 2007年10月 | 当社代表取締役会長 | 2008年5月 | 当社取締役 | 2016年5月 2016年5月
2016年5月 2017年4月 | 当社代表取締役会長(現任) 日本レストランシステム㈱代表取締役会長兼社長(現任) ㈱ドトールコーヒー取締役 同社代表取締役会長(現任) |
| 注3 | 6,764,400 |
代表取締役 社長 | ― | 星野 正則 | 1959年10月22日生 |
|
| | 1983年4月 | ㈱ドトールコーヒー入社 | 2000年6月 | 同社取締役 | 2002年6月 | 同社常務取締役 | 2004年6月 | 同社専務取締役 | 2005年7月 | 同社取締役副社長 | 2007年10月 | 当社取締役 | 2008年5月 | 当社代表取締役社長(現任) | 2011年5月 | ㈱ドトールコーヒー代表取締役会長 | 2013年5月
2017年4月 | 日本レストランシステム㈱取締役(現任) ㈱ドトールコーヒー代表取締役社長(現任) |
| 注3 | 11,200 |
常務取締役 | ― | 木高 毅史 | 1963年12月12日生 |
|
| | 1983年4月 | 日本レストランシステム㈱入社 | 2004年5月 | 同社執行役員 | 2005年8月 | 同社取締役 | 2007年10月 | 当社取締役 | 2008年5月 | 日本レストランシステム㈱常務取締役 | 2010年5月 2015年5月 | 当社常務取締役(現任) 日本レストランシステム㈱専務取締役(現任) |
| 注3 | 20,070 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
常務取締役 | ― | 竹林 基哉 | 1966年5月26日生 |
|
| | 1997年10月 | ㈱ドトールコーヒー入社 | 2010年3月 | 同社上席執行役員営業統括本部統括本部長 | 2014年5月 | 同社取締役 | 2016年5月 | 同社常務取締役 | 2017年5月 | 当社取締役 | 2018年5月 | 当社常務取締役(現任) | 2018年5月 | ㈱ドトールコーヒー専務取締役(現任) |
| 注3 | 1,300 |
取締役 | ― | 橋本 邦夫 | 1947年11月16日生 |
|
| | 1973年4月 | 日本航空㈱入社 | 2000年2月 | 同社マイレージセンター部長 | 2002年7月 | 同社オーストラリア地区代表駐在員 | 2006年7月 | ㈱JALセールス北海道代表取締役社長 | 2007年10月 | 日本レストランシステム㈱監査役 | 2010年1月 | 同社海外事業部長(現任) | 2013年5月 | 当社取締役(現任) | 2013年5月 | D&Nインターナショナル㈱取締役(現任) |
| 注3 | 6,505 |
取締役 | ― | 菅野 眞博 | 1959年1月23日生 |
|
| | 1979年8月 | ㈱ドトールコーヒー入社 | 2008年3月 | 同社上席執行役員商品生産統括本部統括本部長 | 2014年5月 | 同社取締役 | 2015年12月 | ㈱プレミアムコーヒー&ティー代表取締役社長(現任) | 2016年5月 | 当社取締役(現任) | 2018年5月 | ㈱サンメリー代表取締役社長(現任) | 2018年5月 | ㈱ドトールコーヒー常務取締役(現任) |
| 注3 | 4,600 |
取締役 | ― | 合田 知代 | 1970年9月8日生 |
|
| | 1994年4月 | 日本レストランシステム㈱入社 | 2005年8月 | 日本レストランコンフェクシ ョナリー㈱(2009年2月 日本レストランシステム㈱と合併)取締役 | 2008年4月 | 同社常務取締役 | 2008年8月 | D&Nコンフェクショナリー㈱取締役 | 2013年5月 | 日本レストランシステム㈱取締役 | 2016年5月 2016年5月 | 当社取締役(現任) D&Nコンフェクショナリー㈱常務取締役 | 2018年5月 | 同社代表取締役社長(現任) | 2018年5月 | 日本レストランシステム㈱常務取締役(現任) |
| 注3 | 5,817 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
取締役 | ― | 関根 一博 | 1965年11月17日生 |
|
| | 2007年1月 | ㈱ドトールコーヒー入社 | 2010年4月 | 同社管理統括本部広報部部長 | 2010年12月 | 当社広報IR部長 | 2015年3月
2017年5月 | ㈱ドトールコーヒー管理統括本部長(現任) 同社取締役(現任) | 2018年5月 | 当社取締役(現任) |
| 注3 | 1,100 |
取締役 | ― | 河野 雅治 | 1948年12月21日生 |
|
| | 1973年4月 | 外務省入省 | 2001年4月 | 在ロサンゼルス日本総領事館総領事 | 2005年8月 2007年1月 | 総合外交政策局長 外務審議官(経済担当) | 2009年4月 | 駐ロシア連邦特命全権大使 | 2011年3月 2014年3月 | 駐イタリア特命全権大使 2020年東京オリンピック・パラリンピック組織委員会理事 (現任) | 2014年9月 2015年5月 | 日本国政府代表(現任) 当社取締役(現任) | 2015年6月 | ㈱三井住友フィナンシャルグループ社外取締役(現任) |
| 注3 | 600 |
取締役 | ― | 大塚 東 | 1945年3月8日生 |
|
| | 1968年4月 | ㈱三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行 | 1993年6月 1995年4月 | 同行新橋支店長 同行公務部長 | 1997年4月 | 日本電子㈱入社 | 1997年6月 2001年6月 2005年6月 | 同社常務取締役 同社専務取締役 同社取締役副社長 | 2006年6月 2009年5月 2017年5月 | 同社代表取締役兼副社長執行役員 日本電子テクニクス㈱取締役会長 当社取締役(現任) |
| 注3 | 400 |
常勤監査役 | ― | 宮林 哲夫 | 1949年11月1日生 |
|
| | 1975年4月 | ㈱ドトールコーヒー入社 | 1993年11月 | 同社東京中央営業所所長 | 1999年9月 | 同社監査室室長 | 2004年6月 | 同社常勤監査役(現任) | 2007年10月 | 当社常勤監査役(現任) |
| 注4 | 1,620 |
常勤監査役 | ― | 川﨑 嘉範 | 1954年5月7日生 |
|
| | 1977年4月 | 日本レストランシステム㈱入社 | 1997年4月 | 同社社長室店舗開発課長 | 2001年6月 | 日本レストランサービス㈱(現D&Nレストランサービス)取締役 | 2008年8月 | 日本レストランシステム㈱内部監査室室長(現任) | 2016年5月 | 当社常勤監査役(現任) | 2016年5月 | 日本レストランシステム㈱監査役(現任) |
| 注4 | 44,874 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
監査役 | ― | 浅井 廣志 | 1947年6月10日生 |
|
| | 1971年7月 | 運輸省(現国土交通省)入省 | 1991年7月 | 同省運輸政策局消費者行政課長 | 1994年7月 | 日本鉄道建設公団総務部長 | 2000年6月 | 海上保安庁次長 | 2006年6月 | 日本貨物鉄道㈱専務取締役 | 2009年6月 | 日本フレートライナー㈱代表取締役社長 | 2015年6月 | ㈱浅井相談役(現任) | 2017年5月 | 当社監査役(現任) |
| 注4 | 1,687 |
監査役 | ― | 松本 省藏 | 1947年1月10日生 |
|
| | 1970年4月 | 厚生省(現厚生労働省)入省 | 1985年8月 | 同省 大臣官房総務課 広報室長 | 1992年7月 | 環境庁(現環境省)大気保全局 企画課長 | 2001年7月 | 同省 大臣官房長 | 2005年7月 | 退官 | 2009年9月 | 国民年金基金連合会理事長 | 2013年6月 | 国民年金基金普及推進協議会理事長 | 2019年5月 | 当社監査役(現任) |
| 注4 | ― |
| | | | 計 | | 6,864,173 |
(注)1 取締役河野雅治及び大塚東は、社外取締役であります。
2 監査役浅井廣志及び松本省藏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2019年2月期に係る定時株主総会終結の時から2020年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2019年2月期に係る定時株主総会終結の時から2023年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。