有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1007WJ2
株式会社ナリス化粧品 役員の状況 (2016年3月期)
男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役社長 代表取締役 | 村 岡 弘 義 | 1963年9月10日生 | 1990年3月 | 当社入社 | (注)2 | 1,118 | |
1994年4月 | 海外事業部長就任 | ||||||
1994年6月 | 取締役海外事業部長就任 | ||||||
1994年9月 | 取締役企画室長就任(海外事業部長兼任) | ||||||
1994年10月 | 代表取締役副社長就任 | ||||||
1995年4月 | 代表取締役社長就任(現任) | ||||||
2003年2月 | 株式会社ナリス・ウォーター・システムズ代表取締役社長就任(2007年6月退任)(2007年7月に株式会社ナリス・ウォーター・システムズは株式会社ナリスウイングスB&Hに商号を変更) | ||||||
2005年8月 | 株式会社ナリス コスメティック フロンティア代表取締役社長就任(現任) | ||||||
2011年10月 | 株式会社コスメビューマシー代表取締役社長就任(現任) | ||||||
2012年6月 | 株式会社ナリスウイングスB&H取締役就任(現任) | ||||||
2014年4月 | Naris Cosmetics of Hawaii,Inc.取締役就任(現任) | ||||||
専務取締役 代表取締役 | 小 林 一 夫 | 1956年3月18日生 | 1979年3月 | 当社入社 | (注)2 | 10 | |
1994年4月 | 常務付部長就任 | ||||||
1994年6月 | 常務取締役就任 | ||||||
1999年7月 | 株式会社ナリスアップ コスメティックス代表取締役社長就任(2014年6月退任) | ||||||
2010年6月 | 専務取締役就任 | ||||||
2011年6月 | 代表取締役専務就任(現任) | ||||||
2014年6月 | 株式会社ナリスアップ コスメティックス取締役就任(現任) | ||||||
常務取締役 | 訪販 事業部長 | 髙 木 博 | 1960年12月13日生 | 1983年4月 | 当社入社 | (注)3 | 12 |
2002年7月 | 関東営業部長就任 | ||||||
2008年2月 | 近畿営業部長就任 | ||||||
2010年8月 | 訪販事業部長就任(現任) | ||||||
2011年6月 2013年6月 | 取締役就任 常務取締役就任(現任) | ||||||
常務取締役 | 山 下 勝 也 | 1959年8月1日生 | 1984年4月 | 当社入社 | (注)3 | 8 | |
1995年1月 | 企画室長就任 | ||||||
1997年8月 | 一般化粧品部長就任 | ||||||
2001年7月 | 北海道営業部長就任 | ||||||
2007年6月 | 訪販企画室長就任 | ||||||
2009年6月 | 取締役就任 | ||||||
2011年3月 | 販社統括室長就任 ナリス中日本販売株式会社へ出向 同社代表取締役社長就任(2014年4月退任) | ||||||
2012年5月 | 中部営業部長就任 | ||||||
2015年6月 | 常務取締役就任(現任) | ||||||
取締役 | 東北 営業部長 兼 北海道 営業部長 | 小 﨑 功 雄 | 1961年3月19日生 | 1983年4月 2001年1月 2003年7月 2009年4月 2013年6月 2014年3月 2014年8月 | 当社入社 北近畿営業部長就任 関東営業部長就任 近畿営業部長就任 訪販事業部長付部長就任 取締役就任(現任) 東北営業部長就任(現任) 北海道営業部長就任(現任) | (注)3 | 8 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 | OEM 事業部長 | 相 原 幸 太 | 1972年7月1日生 | 1996年4月 | 当社入社 | (注)3 | 3 |
2000年1月 | 株式会社ナリスアップ コスメティックスへ出向 | ||||||
2003年4月 | 同社セルフコスメ・トイレタリー事業部営業部長就任 | ||||||
2007年4月 | 当社開発事業部新規開発部長就任 | ||||||
2009年4月 | 株式会社ナリスアップ コスメティックスへ出向 同社取締役統括部長就任 | ||||||
2010年9月 | 当社製品統轄部購買部長就任 | ||||||
2012年5月 | 海外事業部長就任 | ||||||
2013年6月 | Faris By Naris(Thailand)Co.,Ltd.代表取締役社長就任(現任) | ||||||
2013年7月 | 執行役員海外事業部長就任 | ||||||
2015年6月 | 取締役就任(現任) OEM事業部長就任(現任) | ||||||
取締役 | 兵庫 工場長 | 林 政 範 | 1957年5月8日生 | 1982年4月 | 住友化学株式会社入社 | (注)3 | ― |
2006年3月 | 同社情報電子化学品質保証室主席 | ||||||
2010年4月 | オー・エル・エス有限会社へ出向 | ||||||
2013年9月 | 当社へ出向 | ||||||
2014年8月 | 兵庫工場長就任(現任) | ||||||
2015年6月 | 取締役就任(現任) | ||||||
取締役 | 経理部長 兼 情報システム部長 | 伊 藤 健 司 | 1965年6月22日生 | 1989年4月 | 株式会社大和証券入社 | (注)3 | 2 |
1991年10月 | 株式会社ニューファミリー入社 | ||||||
2001年9月 | 伊藤忠テクノサイエンス株式会社入社 | ||||||
2008年6月 | 株式会社アイロム取締役就任 | ||||||
2014年3月 | 当社入社 クロス・リレーション事業部経理部長就任 | ||||||
2014年6月 | 執行役員クロス・リレーション事業部経理部長就任 | ||||||
2015年6月 | 取締役就任(現任) 経理部長兼情報システム部長就任(現任) | ||||||
2015年10月 | Naris Cosmetics of Hawaii,Inc.取締役就任(現任) | ||||||
監査役 (常勤) | 那 須 浩 一 | 1958年9月8日生 | 1982年4月 | 当社入社 | (注)6 | 10 | |
1994年4月 | 通販事業部長就任 | ||||||
1996年2月 | 社長室長就任 | ||||||
1997年2月 | 研究開発部長就任 | ||||||
1998年12月 | 製品統轄部長就任 | ||||||
2003年7月 | 兵庫工場長就任 | ||||||
2006年5月 | 製品管理部長就任 | ||||||
2007年6月 | 取締役就任 | ||||||
2010年3月 | クロス・リレーション事業部長就任 | ||||||
2011年6月 | 常務取締役就任(2015年6月退任) | ||||||
2014年4月 | Naris Cosmetics of Hawaii,Inc.取締役就任(2015年10月退任) | ||||||
2015年6月 | 常勤監査役就任(現任) | ||||||
株式会社ナリスアップ コスメティックス監査役就任(現任) | |||||||
株式会社ナリスウイングスB&H監査役就任(現任) | |||||||
株式会社ナリス コスメティック フロンティア監査役就任(現任) | |||||||
株式会社コスメビューマシー監査役就任(現任) | |||||||
監査役 (常勤) | 朝 倉 昌 彦 | 1955年12月13日生 | 1979年3月 | 当社入社 | (注)5 | 21 | |
1998年7月 | 経理部長就任 | ||||||
2013年1月 | 内部監査室長就任 | ||||||
2014年6月 | 常勤監査役就任(現任) | ||||||
監査役 | 西 村 啓 一 | 1931年2月23日生 | 1962年4月 | 西村増株式会社入社 | (注)6 | ― | |
1973年10月 | 同社代表取締役社長就任 | ||||||
1985年1月 | 同社代表取締役会長就任 | ||||||
1994年6月 | 当社監査役就任(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
監査役 | 永 島 和 典 | 1934年11月27日生 | 1961年9月 | 株式会社永島ガラス入社 | (注)4 | 10 | |
1963年9月 | 同社常務取締役就任 | ||||||
1972年12月 | 同社代表取締役社長就任 | ||||||
1998年6月 | 幸大硝子株式会社取締役相談役就任 | ||||||
2004年6月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
計 | 1,208 |
(注) 1 監査役 西村啓一及び永島和典は、社外監査役であります。
2 取締役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
3 取締役の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
4 監査役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
5 監査役の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
6 監査役の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01021] S1007WJ2)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。