有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10054RH
株式会社ナローピーク 役員の状況 (2015年3月期)
男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.0%)
(注)1.取締役高橋正人及び取締役竹之内洋右は、社外取締役であります。
2.監査役伊東俊秀及び監査役菊地央は、社外監査役であります。
3.2015年6月24日開催の定時株主総会で選任されており、その任期は2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2014年2月28日開催の臨時株主総会で選任されており、その任期は2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.2014年6月27日開催の定時株主総会で選任されており、その任期は2018年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.前任者の辞任に伴う就任であるため、当社定款の定めにより、その任期は前任者の任期満了の時である2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) |
代表 取締役 社長 | 山岸 英樹 | 1967年 3月6日生 | 1996年4月 ㈱光通信入社 2001年11月 ㈱インフォサービス 代表取締役 2001年11月 ㈱ジェイアンドエイチコーポレーション代表取締役 2002年11月 ㈱ピーティーアンドシー 代表取締役 2002年11月 ㈱ジェーティー・シー 代表取締役 2005年12月 ㈱HGパートナーズ設立及び 代表取締役 2007年1月 フロンティア㈱ 代表取締役 2009年8月 当社 代表取締役社長(現任) 2014年12月 ㈱ウェブクルー 取締役(現任) 2014年12月 ㈱保険見直し本舗 取締役(現任) | (注)3 | 23,800 | |
取締役 | 管理 本部長 | 山縣 正則 | 1975年 4月1日生 | 1998年4月 ㈱光通信入社 2006年1月 ㈱リンク 代表取締役 2006年12月 ㈱M&Aクリエイション(現:㈱ユニバーサルライン)代表取締役 2007年1月 フロンティア㈱ 取締役 2009年8月 当社 取締役(現任) 2014年12月 ㈱ウェブクルー 取締役(現任) 2014年12月 ㈱保険見直し本舗 取締役(現任) | (注)3 | 1,200 |
取締役 | 高橋 正人 | 1978年 3月5日生 | 2000年4月 ㈱光通信 入社 2004年9月 当社 監査役 2006年9月 ㈱光通信 管理本部財務企画部 部長 2009年4月 当社 取締役(現任) 2010年1月 ㈱ビジネスパートナー 取締役(現任) 2010年4月 ㈱光通信 執行役員 管理本部財務部 部長(現任) 2014年12月 ㈱ウェブクルー 取締役(現任) | (注)3 | - | |
取締役 | 竹之内 洋右 | 1944年 3月14日生 | 1968年4月 日本生命保険相互会社入社 1991年4月 同社 松本支店長 1996年4月 同社 福岡総支社長 1998年6月 社団法人生命保険協会事務局長 1999年7月 社団法人生命保険協会理事事務局長 2000年8月 金融庁から保険業法上の保険管理人に任命され保険会社の破綻処理にあたる。 2006年10月 エーオン アフィニティジャパン㈱ 顧問 2012年6月 当社 取締役(現任) | (注)3 | - | |
常勤 監査役 | 松本 亜三雄 | 1943年 9月25日生 | 1979年4月 アリコジャパン(現:メットライフ生命保険㈱)入社 1989年12月 同社 支社マーケティング本部業務部長 1994年12月 同社 営業教育部 担当部長 2001年3月 エイアイジー・スター生命保険㈱(現:ジブラルタ生命保険㈱)転入営業教育部長 2003年9月 AIGエジソン生命保険㈱(現:ジブラルタ生命保険㈱)常勤監査役 2011年1月 当社 入社 内部監査室長 2012年6月 当社 常勤監査役(現任) | (注)4 | - |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) |
常勤 監査役 | 三木 達雄 | 1953年 4月11日生 | 1976年4月 千代田生命保険相互会社入社 1998年4月 同社 団体年金企画管理室長 2000年4月 同社 総合法人本部副部長 2004年3月 エイアイジー・スター生命保険㈱ 監査部長 2008年9月 アリコジャパン(現:メットライフ生命保険㈱) 監査部長 2012年5月 同社 営業監査室長 2013年6月 当社入社 内部監査室 2014年6月 当社 常勤監査役(現任) | (注)5 | - | |
監査役 | 伊東 俊秀 | 1945年 5月10日生 | 1969年4月 ㈱富士銀行(現:㈱みずほ銀行)入行 1990年5月 同行 熊本支店長 1994年5月 同行 審査第一部長 1996年5月 同行 神田支店長 1999年6月 ㈱日産クレジット 取締役 2000年7月 ㈱日産フィナンシャルサービス 執行役員 2005年4月 同社 執行役員常務 2007年6月 SBIフューチャーズ㈱ 監査役 2009年6月 SBIベリトランス㈱(現:ベリトランス㈱)監査役 2009年8月 当社 監査役(現任) 2010年3月 SBIリース㈱ 監査役(現任) 2010年6月 ゴメス・コンサルティング㈱(現:モーニングスター㈱)監査役 2011年3月 SBIインベストメント㈱ 監査役(現任) 2012年6月 モーニングスター㈱ 監査役(現任) | (注)4 | - | |
監査役 | 菊地 央 | 1980年 11月10日生 | 2005年4月 ㈱光通信入社 2009年7月 同社管理本部財務本部財務部課長 2011年6月 ㈱コンサルパートナーズ 代表取締役(現任) 2011年10月 ㈱光通信管理本部法務部次長(現任) 2011年11月 ㈱コラボルタ 代表取締役(現任) 2012年6月 ㈱スターライトテレマーケティング 代表取締役(現任) 2013年6月 匠ワランティアンドプロテクション㈱ 代表取締役(現任) 2014年6月 ㈱インテア・ホールディングス 監査役(現任) 2015年6月 当社 監査役(現任) | (注)6 | - | |
計 | 25,000 |
2.監査役伊東俊秀及び監査役菊地央は、社外監査役であります。
3.2015年6月24日開催の定時株主総会で選任されており、その任期は2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2014年2月28日開催の臨時株主総会で選任されており、その任期は2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.2014年6月27日開催の定時株主総会で選任されており、その任期は2018年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.前任者の辞任に伴う就任であるため、当社定款の定めにより、その任期は前任者の任期満了の時である2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E27579] S10054RH)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。