男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役会長 | | 山本 昌平 | 1956年1月3日 |
|
| | 1978年4月 | 当社入社 | 1992年3月 | 当社取締役 | 2000年6月 | 当社代表取締役社長 | 2006年1月 | 株式会社エスビーエス 代表取締役 | 2006年4月 | 当社取締役 | 2009年4月 | 当社取締役会長 株式会社エスビーエス 取締役 | 2009年6月 | 当社代表取締役会長 | 2011年5月 | 株式会社エスビーエス 取締役退任 | 2011年6月 | 当社代表取締役社長 | 2015年6月 | 当社取締役会長(現任) |
| (注)4 | 277 |
代表取締役社長 | | 中島 太 | 1965年9月20日 |
|
| | 1986年3月 | 当社入社 | 2002年4月 | ソリューション事業本部 第5ソリューション事業部長 | 2007年4月 | プロジェクト管理室長 | 2009年4月 | 事業統括本部 プロジェクト支援室長兼経営企画本部技術開発本部副本部長 | 2011年4月 | 事業統括本部 第3事業本部長 | 2013年4月 | 執行役員 第3事業本部長 | 2014年6月 | 常務執行役員 第3事業本部、第4事業本部担当 | 2015年4月 | 副社長執行役員 社長補佐兼事業本部担当 | 2015年6月 | 代表取締役社長(現任) |
| (注)4 | 4 |
取締役 | 社長補佐 兼 プロジェクト革新本部、情報管理本部、人材開発本部担当 | 鍋嶋 義朗 | 1949年12月21日 |
|
| | 1970年4月 | 日本電信電話公社入社 | 1988年7月 | エヌ・ティ・ティ・データ通信株式会社(現 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ) | 1994年4月 | 同社公共システム事業本部部長 | 2006年6月 | エヌ・ティ・ティ・データ・テクノロジ株式会社(現 株式会社NTTデータ・アイ)取締役 企画本部長 | 2010年6月 | 当社取締役 | 2011年4月 | 株式会社NTTデータ・アイ 執行役員 第四事業部長 | 2013年6月 | 当社取締役兼専務執行役員 | 2015年4月 | 当社取締役兼副社長執行役員(現任) |
| (注)4 | 5 |
取締役 | | 堀越 政美 | 1947年1月6日 |
|
| | 1971年4月 | 日本電信電話公社入社 | 1988年7月 | エヌ・ティ・ティ・データ通信株式会社(現 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ) 公共システム事業部担当部長 | 1993年10月 | 同社第二公共システム事業部長 | 1997年6月 | 同社取締役 第二公共システム事業部長 | 2001年6月 | 同社常務取締役 公共システム事業本部長 | 2004年4月 | 株式会社NTTデータシステムサービス(現 株式会社NTTデータ・アイ) 代表取締役社長 | 2007年6月 | 株式会社NTTデータシステムズ(現 株式会社NTTデータビジネスシステムズ) 代表取締役社長 | 2009年6月 | 同社代表取締役社長 退任 | 2015年1月 | 株式会社バッファロー・IT・ソリューションズ 取締役(現任) | 2015年6月 | 当社取締役(現任) |
| (注)4 | - |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
取締役 | | 舘野 修二 | 1964年5月2日 |
|
| | 1987年4月 | 野村コンピュータシステム株式会社入社(現 株式会社野村総合研究所) | 2005年4月 | 同社システムデザインコンサルティング部長 | 2012年4月 | 同社プロジェクト監理部長 | 2013年10月 | 同社PC基盤プロジェクト部長 | 2014年4月 | 同社執行役員 基盤サービス事業本部副本部長兼PC基盤プロジェクト部長 エヌ・アール・アイ・セキュアテクノロジーズ株式会社 取締役(現任) | 2015年4月 | 同社執行役員 基盤サービス本部副本部長兼PC基盤プロジェクト部長(現任) | 2015年6月 | 当社取締役(現任) |
| (注)4 | - |
常勤監査役 | | 中沢 秀夫 | 1947年1月3日 |
|
| | 1969年4月 | 株式会社日立製作所入社 | 1999年5月 | 日立西部ソフトウェア株式会社(現 株式会社日立ソリューションズ) 経営情報センタ長 | 2000年4月 | 日立ビジネスソリューション株式会社(現 株式会社日立ソリューションズ・クリエイト) 管理本部経理部長 | 2001年6月 | 同社取締役 | 2006年5月 | 当社執行役員 | 株式会社エスビーエス 取締役 | 2006年6月 | 当社取締役 | 2007年6月 | 当社常務取締役 | 2012年6月 | 当社常務執行役員 管理本部長 | 2015年5月 | 株式会社エスビーエス 監査役(現任) | 2015年6月 | 当社常勤監査役(現任) |
| (注)5 | 5 |
監査役 | | 青木 勝彦 | 1942年5月25日 |
|
| | 1966年4月 | 株式会社日立製作所入社 | 1995年12月 | 同社情報事業本部次長兼経理部長 | 1997年6月 | 株式会社日立システムエンジニアリング(現 株式会社日立ソリューションズ)取締役経理部長 | 2005年6月 | 株式会社日立システムアンドサービス(現 株式会社日立ソリューションズ)執行役専務兼取締役構造改革本部長 | 2008年6月 | 当社監査役(現任) |
| (注)6 | 12 |
監査役 | | 奥津 勉 | 1947年11月9日 |
|
| | 1972年11月 | 公認会計士・税理士 奥津進事務所入所 | 1976年3月 | 公認会計士登録 | 1977年2月 | 税理士登録 | 1977年2月 | 税理士 奥津勉事務所開設 所長(現任) | 2007年4月 | 公認会計士 奥津勉事務所開設 所長(現任) | 2011年6月 | 当社取締役 | 2015年6月 | 当社監査役(現任) |
| (注)5 | - |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
監査役 | | 山本 章治 | 1946年11月14日 |
|
| | 1969年6月 | 株式会社日立製作所入社 | 1999年4月 | 同社情報・通信グループソフトウェア事業部長 | 2001年4月 | 日立ソフトウェアエンジニアリング株式会社(現 株式会社日立ソリューションズ) 開発事業部長 | 2001年6月 | 同社常務取締役開発事業部長 | 2003年6月 | 同社執行役専務兼取締役 | 2003年10月 | 同社執行役専務兼取締役海外生産拠点推進本部長 | 2004年8月 | 同社執行役専務兼取締役海外生産拠点推進本部長兼情報管理対策本部長 | 2006年4月 | 同社執行役専務兼取締役情報管理対策本部長 | 2010年4月 | 同社顧問 | 2011年4月 | 同社顧問 退任 | 2013年9月 | アイ・システム株式会社 顧問(現任) | 2015年6月 | 当社監査役(現任) |
| (注)7 | - |
| | | | 計 | | 305 |
(注)1.取締役 堀越 政美及び舘野 修二は、社外取締役であります。
2.監査役 青木 勝彦及び山本 章治は、社外監査役であります。
3.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部門の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るため執行役員制度を導入しております。執行役員は、次の8名で構成されております。(男性 7名 女性 1名(執行役員のうち女性の比率 12.5%))
|
| | |
副社長執行役員 | 鍋嶋 義朗 | (社長補佐 兼 プロジェクト革新本部、情報管理本部、人材開発本部担当) |
常務執行役員 | 青木 稔 | (第3事業本部、第4事業本部担当 兼 第4事業本部長) |
常務執行役員 | 豊田 勝利 | (第1事業本部、第2事業本部担当) |
執行役員 | 田邊 隆行 | (監査室長) |
執行役員 | 岡留 誠 | (営業担当) |
執行役員 | 岡田 由紀 | (人材開発本部長) |
執行役員 | 大河原通之 | (情報管理本部長) |
執行役員 | 石川 純一 | (管理本部長) |
4.2015年6月19日開催の定時株主総会の終結のときから1年間
5.前任者の辞任に伴う就任であるため、当社定款の規定により、前任者の任期満了の時までであります。
なお、前任者の任期は、2012年6月20日開催の定時株主総会の終結のときから4年間であります。
6.2012年6月20日開催の定時株主総会の終結のときから4年間
7.2015年6月19日開催の定時株主総会の終結のときから4年間