有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10054VY
株式会社バローホールディングス 役員の状況 (2015年3月期)
男性22名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
代表取締役 会長兼社長 | ― | 田代正美 | 1947年6月9日生 | 1977年4月 | 当社入社 | (注)3 | 1,570 |
1979年11月 | 当社取締役に就任 | ||||||
1984年11月 | 当社常務取締役に就任 | ||||||
1990年10月 | 当社専務取締役に就任 事業統括本部長 | ||||||
1991年4月 | 中部薬品㈱代表取締役社長に就任 | ||||||
1994年6月 | 当社代表取締役社長に就任(現任) | ||||||
1998年1月 | ㈱アクトス代表取締役社長に就任 | ||||||
2001年12月 | ㈱岐東ファミリーデパート代表取締役会長に就任(現任) | ||||||
2005年4月 | ㈱ユース代表取締役社長に就任 | ||||||
2005年6月 | 中部薬品㈱代表取締役会長に就任 | ||||||
2005年6月 | 中部フーズ㈱代表取締役社長に就任 | ||||||
2006年2月 | ㈱アクトス代表取締役会長に就任(現任) | ||||||
2006年4月 | 中部フーズ㈱代表取締役会長に就任 | ||||||
2007年6月 | 中部薬品㈱取締役会長に就任(現任) 中部フーズ㈱代表取締役会長兼社長に就任 | ||||||
2011年2月 | ㈱食鮮館タイヨー代表取締役社長に就任(現任) | ||||||
2011年7月 | ㈱ファミリースーパーマルキ代表取締役社長に就任(現任) | ||||||
2013年4月 | ㈱V Flower代表取締役社長に就任(現任) | ||||||
2015年4月 | 当社代表取締役会長兼社長に就任(現任) | ||||||
専務取締役 | 開発統括本部長兼用地開発部長 | 中村純二 | 1952年7月11日生 | 1976年7月 | 当社入社 | (注)3 | 26 |
1999年1月 | 当社SM営業部長 | ||||||
2001年6月 | 当社取締役に就任 | ||||||
2005年4月 | 当社SM事業統括本部長兼SM営業部長 | ||||||
2006年6月 | 当社常務取締役に就任 | ||||||
2008年9月 | ㈱北欧倶楽部代表取締役社長に就任 | ||||||
2010年3月 | 当社専務取締役に就任(現任) | ||||||
当社SM事業統括本部長兼SM営業本部長 | |||||||
2014年1月 | 当社SM事業統括本部長 | ||||||
2015年4月 | 当社開発統括本部長兼用地開発部長(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
常務取締役 | 管理本部長兼総務部長 | 篠花 明 | 1972年9月25日生 | 2006年5月 | 当社入社 | (注)3 | 8 |
2008年10月 | 当社SM営業部地区長 | ||||||
2009年7月 | 当社SM営業部部長代理 | ||||||
2011年2月 | 当社SM営業部長 | ||||||
2013年10月 | ㈱バローファーム海津代表取締役社長に就任(現任) | ||||||
2014年6月 | 当社取締役に就任 | ||||||
2015年4月 | 当社常務取締役に就任(現任) | ||||||
当社管理本部長兼総務部長(現任) | |||||||
常務取締役 | ― | 鈴木一宏 | 1954年6月28日生 | 1978年4月 | 当社入社 | (注)3 | 7 |
1999年1月 | 当社SM商品部長 | ||||||
2002年6月 | 当社取締役に就任 | ||||||
2006年4月 | ㈱主婦の店商亊中部本社代表取締役社長に就任(現任) | ||||||
2007年5月 | ㈱ダイエンフーズ代表取締役社長に就任 | ||||||
2008年6月 | ㈱Vソリューション代表取締役社長に就任(現任) | ||||||
2010年3月 | 当社常務取締役に就任(現任) | ||||||
2010年3月 | 当社SM商品統括本部長 | ||||||
2011年4月 | ㈱中部大誠代表取締役社長に就任(現任) | ||||||
2012年7月 | Valor International USA,Inc.代表取締役社長に就任(現任) | ||||||
2014年3月 | ㈱ダイエンフーズ代表取締役社長に就任(現任) | ||||||
取締役 | 財務経理部長兼情報システム部長 | 志津幸彦 | 1955年12月15日生 | 1989年6月 | 当社入社 | (注)3 | 7 |
2005年1月 | 当社財務部長 | ||||||
2006年6月 | 当社取締役に就任(現任) | ||||||
2012年6月 | 当社財務本部長兼財務部長 | ||||||
2014年4月 | 当社財務本部長兼財務部長兼情報システム部長 | ||||||
2015年4月 | 当社財務経理部長兼情報システム部長(現任) | ||||||
取締役 | 企画部長兼社長室長 | 安原千佳世 | 1953年3月2日生 | 2012年6月 | 当社入社 | (注)3 | - |
2012年6月 | 当社取締役に就任(現任) 当社経理部長 | ||||||
2013年12月 | ㈱牧歌コーポレーション代表取締役社長に就任(現任) | ||||||
2014年6月 | 当社開発統括本部長兼用地開発部長 | ||||||
2015年4月 | 当社企画部長兼社長室長(現任) | ||||||
取締役 | 総務部人事担当部長 | 今井俊幸 | 1959年3月26日生 | 1982年3月 | 当社入社 | (注)3 | 3 |
2002年10月 | 当社企業設計統括本部長兼総務部長 | ||||||
2003年6月 | 当社取締役に就任(現任) | ||||||
2015年4月 | 当社総務部人事担当部長(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 | SM事業統括本部長 | 米山 智 | 1972年8月13日生 | 2014年1月 | 当社入社 | (注)3 | - |
2014年8月 | 当社SM商品部 部長代理 | ||||||
2015年4月 | 当社SM事業統括本部長(現任) | ||||||
㈱福井中央漬物代表取締役社長に就任(現任) | |||||||
2015年6月 | 当社取締役に就任(現任) | ||||||
取締役 | HC事業統括本部長兼HC商品部長 | 山下隆夫 | 1958年12月24日生 | 1978年12月 | ㈱富士屋入社 | (注)3 | 18 |
1998年1月 | 当社HC営業部長 | ||||||
2008年5月 | 当社HC事業統括本部長代理兼HC営業部長 | ||||||
2010年6月 | 当社取締役に就任(現任) 当社HC事業統括本部長兼HC営業部長 | ||||||
2014年1月 | 当社HC事業統括本部長兼HC商品部長(現任) | ||||||
取締役 | SM営業部EDLP事業部長兼水産部長 | 伊藤正彦 | 1965年8月14日生 | 1986年8月 | 当社入社 | (注)3 | 0 |
1995年9月 | 当社SM領下店店長 | ||||||
1999年1月 | 当社SM営業部地区長 | ||||||
2009年3月 | 当社SM美濃加茂店店長 | ||||||
2011年6月 | 当社取締役に就任(現任) | ||||||
2014年1月 | 当社SM営業部EDLP事業部長 | ||||||
2014年5月 | 当社SM営業部EDLP事業部長兼水産部長(現任) | ||||||
取締役 | HC営業部長 | 和賀登盛作 | 1959年5月4日生 | 1983年12月 | ㈱富士屋入社 | (注)3 | 8 |
2000年1月 | 当社HC商品部長 | ||||||
2004年7月 | 当社HC営業部長 | ||||||
2008年5月 | 当社HC稲沢平和店店長 | ||||||
2011年6月 | 当社取締役に就任(現任) | ||||||
2014年1月 | 当社HC営業部長(現任) | ||||||
2015年6月 | ㈱ホームセンターバロー代表取締役社長に就任(現任) | ||||||
取締役 | SM商品部長 | 設楽雅美 | 1958年1月30日生 | 1981年4月 | 当社入社 | (注)3 | 11 |
1996年4月 | 当社SM第二商品部課長 | ||||||
2010年3月 | 当社広域流通部長 | ||||||
2015年4月 | 当社SM商品部長(現任) | ||||||
2015年6月 | 当社取締役に就任(現任) | ||||||
取締役 | 戦略事業統括本部長 | 三宅泰徳 | 1955年2月21日生 | 2011年12月 | 当社入社 | (注)3 | - |
2011年12月 | 当社戦略事業統括本部長(現任) | ||||||
2012年6月 | 当社取締役に就任(現任) | ||||||
取締役 | ─ | 横山 悟 | 1956年2月21日生 | 1994年4月 | 当社入社 | (注)3 | 3 |
1998年1月 | ㈱アクトス取締役に就任 | ||||||
2005年2月 | ㈱タチヤ代表取締役会長に就任(現任) | ||||||
2006年2月 | ㈱アクトス代表取締役社長に就任(現任) | ||||||
2006年6月 | 当社取締役に就任(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 | ─ | 森 克幸 | 1961年6月22日生 | 1992年5月 | マルダイタチヤ㈱(現㈱タチヤ)入社 | (注)3 | - |
2006年1月 | ㈱タチヤ代表取締役社長に就任(現任) | ||||||
2007年1月 | ㈱サンフレンド(現㈱食鮮館タイヨー)代表取締役社長に就任 | ||||||
2015年6月 | 当社取締役に就任(現任) | ||||||
取締役 | ─ | 増田陸奥夫 | 1944年8月7日生 | 1969年4月 | 農林中央金庫入庫 | (注)3 | - |
2004年6月 | 同庫代表理事副理事長 | ||||||
2007年9月 | 農業経営サポート研究会会長 | ||||||
2008年9月 | 株式会社えいらく 会長 | ||||||
2009年9月 | 一般社団法人日本食農連携機構理事長(現任) | ||||||
2015年6月 | 当社取締役に就任(現任) | ||||||
取締役 | ─ | 秦 博文 | 1951年12月16日生 | 1979年10月 | 監査法人八木・浅野事務所(現新日本有限責任監査法人)入所 | (注)3 | - |
1999年5月 | 太田昭和監査法人(現新日本有限責任監査法人)代表社員 | ||||||
2007年7月 | 日本公認会計士協会 理事 | ||||||
2014年6月 | 新日本有限責任監査法人退任 | ||||||
2014年7月 | 公認会計士秦博文事務所所長(現任) | ||||||
2015年6月 | 当社取締役に就任(現任) | ||||||
監査役常勤 | ─ | 久保香一郎 | 1956年4月19日生 | 2008年6月 | 当社入社 | (注)5 | - |
2008年6月 | 当社取締役に就任 | ||||||
2009年6月 | 当社常勤監査役に就任(現任) | ||||||
監査役常勤 | ─ | 佐々木 公 | 1950年4月21日生 | 1998年10月 | 当社入社 | (注)4 | - |
2001年3月 | ㈱主婦の店商亊中部本社転籍 | ||||||
2003年6月 | 当社常勤監査役に就任(現任) | ||||||
監査役 | ─ | 市川康夫 | 1948年7月1日生 | 1977年3月 | 公認会計士開業 | (注)4 | 39 |
1990年1月 | 東陽監査法人社員に就任 | ||||||
1991年6月 | 当社監査役に就任(現任) | ||||||
1996年1月 | 東陽監査法人代表社員に就任 | ||||||
監査役 | ─ | 豊田 滋 | 1944年4月8日生 | 2003年9月 | 税理士開業 | (注)4 | - |
2008年6月 | 当社監査役に就任(現任) | ||||||
監査役 | ─ | 廣田輝夫 | 1947年8月22日生 | 2007年7月 | 税理士開業 | (注)5 | - |
2009年6月 | 当社監査役に就任(現任) | ||||||
計 | 1,704 |
(注) 1 取締役増田陸奥夫氏及び秦博文氏は、社外取締役であります。
2 監査役市川康夫氏、豊田滋氏及び廣田輝夫氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結のときから2016年3月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
4 監査役の任期は、2012年3月期に係る定時株主総会終結のときから2016年3月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
5 監査役の任期は、2013年3月期に係る定時株主総会終結のときから2017年3月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
6 常務取締役篠花明は、代表取締役会長兼社長田代正美の娘婿であります。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03207] S10054VY)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。