有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1009ZKQ
株式会社パイロットコーポレーション 役員の状況 (2016年12月期)
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
代表取締役 会長執行役員 | ─ | 渡 辺 広 基 | 1948年8月13日生 | 1972年4月 | パイロット萬年筆株式会社入社 | (注)3 | 21,800 |
2003年7月 | 当社東北支社長 | ||||||
2004年3月 | 当社執行役員 | ||||||
2006年3月 | 当社取締役 | ||||||
2009年3月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
2017年3月 | 当社代表取締役 会長執行役員(現任) | ||||||
代表取締役社長 社長執行役員 | ― | 伊 藤 秀 | 1956年10月31日生 | 1979年4月 | パイロット萬年筆株式会社入社 | (注)3 | 8,900 |
2005年7月 | 当社海外第一営業部長 | ||||||
2007年3月 | 当社執行役員 | ||||||
2009年3月 | 当社取締役 | ||||||
2017年3月 | 当社代表取締役社長 社長執行役員(現任) | ||||||
取締役 専務執行役員 | 国内営業 本部長 | 堀 口 恭 男 | 1956年1月19日生 | 1979年4月 | パイロット萬年筆株式会社入社 | (注)3 | 30,000 |
2007年7月 | 当社九州支社長 | ||||||
2009年3月 | 当社執行役員 | ||||||
2011年3月 | 当社上席執行役員 | ||||||
2013年3月 | 当社取締役 | ||||||
2017年3月 | 当社取締役 専務執行役員国内営業本部長(現任) | ||||||
取締役 上席執行役員 | 経理部長 | 白 川 正 和 | 1956年8月15日生 | 1980年4月 | パイロット萬年筆株式会社入社 | (注)3 | 1,700 |
2004年4月 | 当社経理部長 | ||||||
2011年3月 | 当社執行役員 | ||||||
2017年3月 | 当社取締役 上席執行役員経理部長(現任) | ||||||
取締役 上席執行役員 | 平塚事業所 製造部長 | 木 村 勉 | 1959年1月20日生 | 1981年4月 | パイロット萬年筆株式会社入社 | (注)3 | 5,700 |
2012年7月 | 当社部長(伊勢崎工場副工場長) | ||||||
2015年3月 | 当社執行役員 | ||||||
2017年3月 | 当社取締役 上席執行役員平塚事業所製造部長(現任) | ||||||
取締役 | ― | 田 中 早 苗 (本名:菊川早苗) | 1962年7月15日生 | 1989年4月 | 弁護士登録 | (注)3 | ― |
1991年9月 | 田中早苗法律事務所開設・代表(現任) | ||||||
2011年3月 | 株式会社ノエビアホールディングス社外取締役(現任) | ||||||
2015年3月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
2015年5月 | 松竹株式会社社外取締役(現任) | ||||||
2015年6月 | 株式会社近鉄エクスプレス社外取締役(現任) | ||||||
2016年10月 | 第一生命保険株式会社社外監査役(現任) | ||||||
取締役 | ― | 升 田 晋 造 | 1954年10月4日生 | 1979年4月 | 株式会社電通入社 | (注)3 | ― |
1996年1月 | 同社第16営業局部長 | ||||||
2008年7月 | 同社第15営業局局長 | ||||||
2013年7月 | 株式会社電通テック常勤監査役 | ||||||
2016年4月 | 株式会社関広特別顧問(現任) | ||||||
2017年3月 | 当社社外取締役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
常勤監査役 | ― | 早乙女 辰 男 | 1952年8月7日生 | 1977年4月 | パイロット萬年筆株式会社入社 | (注)4 | 15,900 |
2001年5月 | 株式会社パイロット生産技術部長 | ||||||
2002年3月 | 同執行役員 | ||||||
2003年3月 | 当社執行役員 | ||||||
2006年3月 | 当社取締役 | ||||||
2011年3月 | 当社上席執行役員Pilot Pen Do Brasil S/A.取締役社長 | ||||||
2015年3月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
常勤監査役 | ― | 小久保 好 雄 | 1952年7月23日生 | 1975年4月 | パイロット萬年筆株式会社入社 | (注)5 | 15,700 |
2004年4月 | 当社経営企画室長 | ||||||
2006年3月 | 当社常勤監査役 | ||||||
2008年3月 | 当社取締役 | ||||||
2011年3月 | 当社常務取締役 | ||||||
2015年3月 | 当社専務取締役 | ||||||
2017年3月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
監査役 | ― | 丹 羽 宏 己 | 1947年3月5日生 | 1976年3月 | 公認会計士登録 | (注)4 | ― |
1976年6月 | 税理士登録 | ||||||
2006年3月 | 当社社外監査役(現任) | ||||||
2011年1月 | 税理士法人茂木会計事務所代表社員(現任) | ||||||
監査役 | ― | 板 澤 幸 雄 | 1947年10月5日生 | 1985年4月 | 弁護士登録 | (注)4 | ─ |
2007年6月 | 株式会社メディパルホールディングス社外監査役(現任) | ||||||
2009年3月 | 当社社外監査役(現任) | ||||||
計 | 99,700 |
(注) 1 取締役 田中早苗及び升田晋造は、社外取締役であります。
2 監査役 丹羽宏己及び板澤幸雄は、社外監査役であります。
3 2016年12月期に関する定時株主総会の終結の時より2017年12月期に関する定時株主総会の終結の時まで
4 2015年12月期に関する定時株主総会の終結の時より2019年12月期に関する定時株主総会の終結の時まで
5 常勤監査役 小久保好雄の任期は、辞任した監査役の任期を引き継いでいるため、2016年12月期に関する定時株主総会の終結の時より2019年12月期に関する定時株主総会の終結の時まで
6 当社は、執行役員制度を導入しております。なお、取締役を兼務しない執行役員は12名であります。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02466] S1009ZKQ)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。