有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1002AB7
株式会社ビー・エム・エル 役員の状況 (2014年3月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
代表取締役 最高顧問 | 近 藤 健 次 | 1926年1月13日生 | 1955年7月 | 株式会社相互ブラッド・バンク(現 株式会社ビー・エム・エル)設立 代表取締役社長 | (注)3 | 2,217 | |
1986年7月 | 株式会社ピーシーエルジャパン代表取締役社長 | ||||||
1988年8月 | 当社代表取締役会長 | ||||||
2005年6月 | 株式会社ピーシーエルジャパン代表取締役会長(現任) | ||||||
2007年4月 | 当社取締役最高顧問 | ||||||
2007年6月 | 当社代表取締役最高顧問(現任) | ||||||
代表取締役 会長 | 荒 井 裕 | 1949年10月5日生 | 1973年4月 | 株式会社協和銀行(現株式会社りそな銀行)入行 | (注)3 | ― | |
2000年2月 | 同行新都心営業部長 | ||||||
2002年5月 | 当社入社、経営企画部長 | ||||||
2002年6月 | 当社常務取締役経営企画部長兼経理部長兼販売管理部長 | ||||||
2004年6月 | 当社取締役常務執行役員経営企画部長兼経理部長兼販売管理部長 | ||||||
2005年6月 | 当社取締役専務執行役員経営企画部長兼経理部長 | ||||||
2007年4月 | 当社代表取締役社長(執行役員) | ||||||
2007年6月 | 株式会社東京公衆衛生研究所代表取締役社長(現任) | ||||||
2008年6月 | 株式会社ピーシーエルジャパン代表取締役社長(現任) | ||||||
2009年6月 | 株式会社第一臨床検査センター(現 株式会社第一岸本臨床検査センター)代表取締役会長 | ||||||
2011年1月 | 株式会社大宮臨床検査センター(現 株式会社第一岸本臨床検査センター)設立 代表取締役社長 | ||||||
2011年6月 | 当社代表取締役会長 | ||||||
2012年3月 | 株式会社第一岸本臨床検査センター代表取締役会長(現任) | ||||||
2014年1月 | 当社代表取締役会長兼営業統括本部長 | ||||||
2014年6月 | 当社代表取締役会長(現任) | ||||||
代表取締役社長 | 近 藤 健 介 | 1966年9月18日生 | 1986年10月 | 有限会社マトバリース代表取締役(現任) | (注)3 | 1,475 | |
1994年5月 | 医師免許取得 | ||||||
1994年6月 | 当社取締役 | ||||||
1995年8月 | 有限会社エステート興業代表取締役社長(現任) | ||||||
1998年8月 | 株式会社ビーエムエル企画代表取締役社長(現任) | ||||||
2004年6月 | 当社取締役退任、執行役員医療学術担当 | ||||||
2006年6月 | 当社取締役執行役員医療学術担当 | ||||||
2011年10月 | 当社取締役執行役員先端技術開発本部長兼営業統括本部副本部長 | ||||||
2013年4月 | 当社取締役執行役員管理本部副本部長 | ||||||
2014年1月 | 当社代表取締役社長(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 | 管理本部長兼リスク管理部担当 兼信頼性保証部担当 | 大 塚 敬 | 1952年12月22日生 | 1977年4月 | 株式会社協和銀行(現株式会社りそな銀行)入行 | (注)3 | ― |
2000年6月 | 同行商品開発部長 | ||||||
2001年4月 | 同行赤坂支店長 | ||||||
2001年7月 | 同行赤坂地域営業部長 | ||||||
2002年11月 | 株式会社USEN常勤監査役 | ||||||
2007年11月 | 当社執行役員営業統括本部担当 | ||||||
2008年6月 | 当社取締役常務執行役員営業統括本部長 | ||||||
2008年6月 | 株式会社メリッツサポートシステムズ代表取締役社長 | ||||||
2010年6月 | 当社取締役常務執行役員管理本部長兼リスク管理担当 | ||||||
2013年6月 | 当社取締役常務執行役員管理本部長兼リスク管理担当兼総務部長 | ||||||
2014年6月 | 当社取締役常務執行役員管理本部長兼信頼性保証部担当兼リスク管理部担当(現任) | ||||||
取締役 | 総研検査 本部長 兼先端技術開発本部長兼BML総合研究所所長 | 荒 井 信 貴 | 1960年3月30日生 | 1989年5月 | 医師免許取得 | (注)3 | 31 |
1989年5月 | 富山大学付属病院勤務 | ||||||
2005年6月 | 当社社外監査役 | ||||||
2007年4月 | 医療法人社団慶成会青梅慶友病院勤務 | ||||||
2009年6月 | 当社取締役 | ||||||
2009年12月 | 当社取締役常務執行役員BML総合研究所所長 | ||||||
2012年7月 | 当社取締役常務執行役員総研検査本部長兼BML総合研究所所長 | ||||||
2013年4月 | 当社取締役常務執行役員総研検査本部長兼先端技術開発本部長兼BML総合研究所所長(現任) | ||||||
取締役 | 企画本部長 | 山 下 勝 司 | 1953年11月13日生 | 2040年4月 | 株式会社協和銀行(現株式会社りそな銀行)入行 | (注)3 | ― |
2002年1月 | 同行京都支店長 | ||||||
2003年11月 | 株式会社近畿大阪銀行梅田支店長 | ||||||
2005年6月 | 当社入社、執行役員販売管理部長 | ||||||
2007年4月 | 当社執行役員経理部長兼販売管理部長 | ||||||
2010年6月 | 当社取締役執行役員経理部長 | ||||||
2011年4月 | 当社取締役執行役員経理部長兼販売管理部長 | ||||||
2011年6月 | 当社取締役執行役員経営企画部長兼経理部長兼販売管理部長 | ||||||
2013年4月 | 当社取締役執行役員経理部担当兼経営企画部長兼販売管理部長 | ||||||
2013年6月 | 当社取締役執行役員経理部担当兼販売管理部担当兼経営企画部長 | ||||||
2014年4月 | 当社取締役執行役員経理部担当兼販売管理部担当兼関連事業部担当兼経営企画部長 | ||||||
2014年6月 | 当社取締役常務執行役員企画本部長(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 | システム 本部長 | 千 喜 良 真 人 | 1955年5月25日生 | 1979年7月 | 当社入社 | (注)3 | 1 |
1996年2月 | 当社システム本部システム部長 | ||||||
1998年8月 | 当社システム本部副本部長 | ||||||
2008年6月 | 当社執行役員システム本部副本部長 | ||||||
2012年6月 | 当社取締役執行役員システム本部副本部長 | ||||||
2014年6月 | 当社取締役常務執行役員システム本部長(現任) | ||||||
取締役 | サテライト検査本部長 | 中 川 雅 夫 | 1955年1月30日生 | 1979年4月 | 当社入社 | (注)3 | ― |
2005年11月 | 当社サテライトマネジメント部長 | ||||||
2007年7月 | 株式会社東京公衆衛生研究所取締役検査部長 | ||||||
2009年6月 | 当社サテライトマネジメント部長 | ||||||
2012年7月 | 当社執行役員サテライト検査本部副本部長 | ||||||
2013年2月 | 当社執行役員サテライト検査本部長 | ||||||
2014年6月 | 当社取締役執行役員サテライト検査本部長(現任) | ||||||
取締役 | 営業統括 本部長 | 乗 附 厚 司 | 1958年5月19日生 | 1981年4月 | 当社入社 | (注)3 | 3 |
2009年1月 | 当社第一営業本部東北地区エリアマネージャー | ||||||
2010年7月 | 当社第二営業本部近畿営業部長 | ||||||
2012年7月 | 当社第二営業本部副本部長兼近畿営業部長 | ||||||
2014年1月 | 当社執行役員営業統括副本部長 | ||||||
2014年6月 | 当社取締役執行役員営業統括本部長(現任) | ||||||
取締役 | 山 村 敏 夫 | 1939年2月13日生 | 1962年4月 | 昭和電工株式会社入社 | (注)3 | ― | |
1993年3月 | 同社取締役特殊化学品事業部長 | ||||||
1999年3月 | 同社常務取締役生産技術本部長 | ||||||
2000年6月 | 昭和高分子株式会社代表取締役社長 | ||||||
2004年6月 | 同社相談役 | ||||||
2005年6月 | 当社社外監査役 | ||||||
2013年6月 | 当社社外取締役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
常勤監査役 | 是 安 俊 之 | 1957年7月30日生 | 1981年9月 | 当社入社 | (注)4 | 5 | |
1992年11月 | 株式会社メリッツ取締役 | ||||||
1997年7月 | 同社常務取締役 | ||||||
1998年6月 | 当社取締役システム本部長 | ||||||
2000年6月 | 当社常務取締役システム本部長 | ||||||
2004年6月 | 当社取締役常務執行役員システム本部長 | ||||||
2005年6月 | 株式会社メリッツ代表取締役社長 | ||||||
2007年4月 | 当社取締役常務執行役員システム本部長 | ||||||
2012年6月 | 株式会社メリッツサポートシステムズ代表取締役社長 | ||||||
2014年6月 | 当社常勤監査役(現任) | ||||||
監査役 | 齋 藤 敏 雄 | 1963年12月5日生 | 1994年8月 | 公認会計士登録 | (注)5 | ― | |
1999年1月 | 齋藤公認会計士事務所所長(現任) | ||||||
2008年8月 | 青南監査法人社員(現任) | ||||||
2009年6月 | 当社社外監査役(現任) | ||||||
監査役 | 加 々 美 博 久 | 1954年7月13日生 | 1983年4月 | 裁判官任官 | (注)5 | ― | |
1993年4月 | 東京地裁判事任官 | ||||||
1995年4月 | 弁護士登録(東京弁護士会) | ||||||
2001年10月 | 西内・加々美法律事務所パートナー(現任) | ||||||
2008年6月 | 日東工器株式会社社外監査役(現任) | ||||||
2010年4月 | 慶應義塾大学法科大学院非常勤講師(現任) | ||||||
2012年10月 | ウェルシアホールディング株式会社社外監査役 | ||||||
2013年6月 | 当社社外監査役(現任) | ||||||
計 | 3,734 |
(注) 1 取締役 山村敏夫は、社外取締役であります。
2 監査役 齋藤敏雄及び加々美博久は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2015年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 2013年3月期に係る定時株主総会終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 代表取締役最高顧問近藤健次、代表取締役社長近藤健介は二親等以内の親族にあたりますが、その関係は次のとおりであります。
代表取締役社長近藤健介は代表取締役最高顧問近藤健次の長男であります。
7 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化および意思決定の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は13名で、上記の兼務執行役員7名及び工藤康之、須田英也、上原到、山口敏和、加瀬尚澄、榎本聡で構成されております。
8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) | |
鈴 木 一 夫 | 1972年8月4日生 | 1998年4月 | 弁護士登録(第二東京弁護士会) | ― |
2010年9月 | 比較.com株式会社社外取締役 |
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05056] S1002AB7)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。