有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100G9DL
株式会社ビー・エム・エル 役員の状況 (2019年3月期)
① 役員一覧
男性 15名 女性 0名 (役員のうち女性の比率0%)役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表取締役社長 | 近 藤 健 介 | 1966年9月18日生 |
| (注)3 | 4,338 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||
代表取締役 企画本部長兼 信頼性保証部担当兼 BML総合研究所長兼 海外事業室長 | 荒 井 信 貴 | 1960年3月30日生 |
| (注)3 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||
取締役 営業統括本部長兼 営業管理部長兼 電子カルテサポート部長 兼予防医学営業部長 | 広 瀬 正 明 | 1956年2月6日生 |
| (注)3 | 14 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||
取締役 システム本部長兼 電子カルテ部長 | 千 喜 良 真 人 | 1955年5月25日生 |
| (注)3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
取締役 検査統括本部長兼 サテライト検査本部長 | 中 川 雅 夫 | 1955年1月30日生 |
| (注)3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
取締役 管理本部長兼 リスク管理部担当 | 榎 本 聡 | 1961年5月28日生 |
| (注)3 | 1 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||
取締役 企画本部副本部長兼 経営企画部長兼 販売管理部長兼経理部長 | 武 部 憲 尚 | 1962年4月28日生 |
| (注)3 | 1 | ||||||||||||||||||
取締役 総研検査本部長兼 第一検査部長兼 第二検査部長兼 第四検査部長兼 試薬部長兼業務管理部長 | 奈 良 部 安 | 1959年7月20日生 |
| (注)3 | 3 | ||||||||||||||||||
取締役 営業統括本部副本部長兼 提案企画部長 | 大 澤 英 明 | 1964年2月13日生 |
| (注)3 | 1 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||
取締役 | 山 本 邦 克 | 1942年2月2日生 |
| (注)3 | 0 | ||||||||||||||
取締役 | 関 谷 紘 一 | 1945年6月6日生 |
| (注)3 | 0 | ||||||||||||||
取締役 | 近 藤 俊 之 | 1946年10月24日生 |
| (注)3 | ― |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||
常勤監査役 | 森 下 健 一 | 1958年8月6日生 |
| (注)4 | 0 | ||||||||||||||||||
監査役 | 加 々 美 博 久 | 1954年7月13日生 |
| (注)4 | ― | ||||||||||||||||||
監査役 | 德 尾 野 信 成 | 1954年3月9日生 |
| (注)4 | ― | ||||||||||||||||||
計 | 4,434 |
(注) 1 取締役 山本邦克、関谷紘一及び近藤俊之は、社外取締役であります。
2 監査役 加々美博久及び德尾野信成は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 代表取締役社長近藤健介及び取締役広瀬正明は二親等以内の親族にあたりますが、その関係は次のとおりであります。
取締役広瀬正明は代表取締役社長近藤健介の同母兄であります。
6 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化および意思決定の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は15名で、上記の兼務執行役員9名及び山口敏和、近藤正巳、四元良弘、柴田健治、武井勝明、木越浩之で構成されております。
7 各役員の所有する当社株式の数にはBMLグループ役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) | |
鈴 木 一 夫 | 1972年8月4日生 | 1998年4月 | 弁護士登録(第二東京弁護士会) | ― |
2010年9月 | 比較.com株式会社(現手間いらず株式会社)社外取締役 |
(注) 補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
②社外役員の状況
当社は、社外取締役3名を選任し、社外監査役2名による監査を実施しており、経営の客観性及び中立性という観点からの経営監視機能は果たされていると考えております。独立役員として指定している社外取締役山本邦克氏は、ハウス食品グループ本社株式会社社外取締役及び一般社団法人近藤記念医学財団理事並びに銀泉株式会社特別顧問でありますが、いずれの法人とも当社との間に重要な関係はなく、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。社外取締役関谷紘一氏は、重要な兼職はなく、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。社外取締役近藤俊之氏は、特定非営利活動法人VHJ機構専務理事でありますが、当社との間に重要な関係はなく、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。社外監査役加々美博久氏は、加々美法律事務所長及び日東工器株式会社社外監査役及びウエルシアホールディングス株式会社社外監査役でありますが、いずれの法人とも当社との間に重要な関係はなく、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。社外監査役德尾野信成氏は、德尾野信成税理士事務所長及び株式会社ダイナム社外監査役並びに株式会社東天紅社外監査役でありますが、いずれの法人とも当社との間に重要な関係はなく、株主・投資者の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断されることから、概要の記載を省略しております。
また、社外取締役及び社外監査役は、監査体制の中立性および独立性を一層高める目的を持って選任され、その独立性、人的影響力等を踏まえ、中立の立場から客観的に監査意見を表明することが特に期待されております。なお、当社は社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、取締役会及び監査役会において、会社との関係、経営者および主要な職員との関係等を勘案し、独立性に問題がないことを確認しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査は監査室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、監査室は監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、当社及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べる他、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役3名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、打ち合わせを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。
監査室、監査役会及び会計監査人は、必要に応じて情報交換等を行い、相互の連携を高めております。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05056] S100G9DL)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。