有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100D91D
株式会社ファミリー 役員の状況 (2018年3月期)
男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
(注)1.取締役木村 義壮は、社外取締役であります。
2.監査役秦 康夫及び森 雅俊は、社外監査役であります。
3.2017年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.2017年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2015年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.専務取締役 清水貴志は、代表取締役会長 西條徳三の娘婿であります。
7.2018年6月22日開催の第45回定時株主総会終結の時をもって、専務取締役 西條善内は辞任いたしました。
8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||
取締役会長 (代表取締役) | 西條 徳三 | 1935年3月5日生 |
| (注)3 | 98 | |||||||||||||
取締役社長 (代表取締役) | 湯浅 茂弘 | 1968年9月7日生 |
| (注)3 | 28 | |||||||||||||
専務取締役 | 管理本部長 | 清水 貴志 | 1960年6月10日生 |
| (注)3 | 9 | ||||||||||||
専務取締役 | 営業本部長 | 富田 啓充 | 1961年9月24日生 |
| (注)3 | 9 | ||||||||||||
取締役 | 木村 義壮 | 1965年6月15日生 |
| (注)3 | - | |||||||||||||
常勤監査役 | 江南 悌信 | 1947年8月22日生 |
| (注)4 | 12 | |||||||||||||
監査役 | 秦 康夫 | 1937年11月23日生 |
| (注)4 | 20 | |||||||||||||
監査役 | 森 雅俊 | 1953年3月5日生 |
| (注)5 | - |
(注)1.取締役木村 義壮は、社外取締役であります。
2.監査役秦 康夫及び森 雅俊は、社外監査役であります。
3.2017年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.2017年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2015年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.専務取締役 清水貴志は、代表取締役会長 西條徳三の娘婿であります。
7.2018年6月22日開催の第45回定時株主総会終結の時をもって、専務取締役 西條善内は辞任いたしました。
8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) |
村上 克介 | 1941年4月1日生 | 1976年12月 ㈱村上製作所設立 同社代表取締役就任 2011年4月 同社取締役(現任) | - |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 事業等のリスク
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02690] S100D91D)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。