男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
代表取締役 会長 | | 赤澤 寬治 | 1943年11月22日生 |
|
| | 1962年7月 | ㈱関西医学検査センター(本店:京都市左京区)(現当社)入社 | 1988年3月 | 当社代表取締役社長 | 1993年3月 | 当社代表取締役会長 | 1996年1月 | 当社代表取締役会長兼社長 | 2008年1月 | 当社代表取締役会長 | 2010年3月 | ㈱ファルコバイオシステムズ代表取締役会長 | 2015年6月 | 当社代表取締役社長 | 2017年6月 | 当社代表取締役会長(現任) |
| (注)3 | 266 |
代表取締役社長 | 戦略業務室長 | 安田 忠史 | 1958年8月9日生 |
|
| | 1995年2月 | 当社入社 | 1998年12月 | 当社経営企画部長 | 2000年7月 | 当社経理部長 | 2003年4月 | 当社経理部長(兼)経営企画室長 | 2003年12月 | 当社取締役経理部長(兼)経営企画室長 | 2005年10月 | 当社取締役経営企画室長 | 2005年12月 | 当社常務取締役経営企画本部長(兼)事業開発本部長 | 2006年9月 | 当社常務取締役経営企画本部長(兼)バイオ事業本部長 | 2007年9月 | 当社常務取締役企画管理本部長 | 2008年1月 | 当社専務取締役企画管理本部長 | 2010年3月
2010年8月 | 当社専務取締役戦略業務室長(兼)ファーマ事業室長 ㈱ファルコビジネスサポート代表取締役社長(現任) | 2013年6月 | 当社取締役戦略業務室長 | 2015年6月 | ㈱ファルコバイオシステムズ代表取締役(現任) | 2015年6月 | ㈱ファルコファーマシーズ代表取締役(現任) | 2015年6月 2017年6月 | 当社取締役副社長戦略業務室長 当社代表取締役社長戦略業務室長(現任) |
| (注)3 | 18 |
常務取締役 | 臨床事業室長 | 江口 宏志 | 1957年3月7日生 |
|
| | 1981年3月 | ㈱関西医学検査センター(現当社)入社 | 2003年7月 | 当社総合研究所長(部長) | 2005年12月 | 当社執行役員臨床検査事業本部副本部長 | 2010年4月 | 当社執行役員臨床事業室副室長 | 2011年6月 | ㈱ファルコバイオシステムズ取締役 | 2014年4月 | 当社執行役員臨床事業室長 | 2014年6月 | ㈱ファルコバイオシステムズ常務取締役 | 2015年6月 | ㈱ファルコバイオシステムズ代表取締役社長(現任) | 2015年6月 | 当社取締役臨床事業室長 | 2017年6月 | 当社常務取締役臨床事業室長(現任) |
| (注)3 | 10 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
常務取締役 | ファーマ事業室長
事業開発室長
| 松原 宣正 | 1959年2月19日生 |
|
| | 1989年4月 | ㈱関西医学検査センター(現当社)入社 | 2008年9月 | 当社総務部長 | 2010年4月 | 当社戦略業務室副室長 | 2010年10月 | ㈱ファルコビジネスサポート執行役員 | 2013年6月 | ㈱ファルコビジネスサポート取締役 | 2014年6月 | ㈱ファルコビジネスサポート常務取締役 | 2014年7月 | 当社執行役員戦略業務室副室長 | 2015年6月 | ㈱ファルコファーマシーズ代表取締役社長(現任) | 2015年6月 | ㈱ファルコビジネスサポート取締役(現任) | 2015年6月 | 当社取締役ファーマ事業室長(現任) | 2016年6月 | ㈱ファルコバイオシステムズ代表取締役副社長(現任) | 2016年6月 | チューリップ調剤㈱代表取締役(現任) | 2017年6月 | 当社常務取締役ファーマ事業室長(兼)事業開発室長(現任) |
| (注)3 | 6 |
取締役 | | 内藤 欣也 | 1955年11月24日生 |
|
| | 1986年4月 | 弁護士登録(大阪弁護士会入会) 鎌倉法律事務所入所 | 1990年4月 | 小寺・内藤法律事務所設立 | 1999年3月 | 内藤法律事務所設立 | 2004年2月 | みずほパートナーズ法律事務所設立、代表(現任) | 2012年4月 | 大阪弁護士副会長 | 2014年4月 | 国立大学法人大阪大学非常勤監事 | 2016年6月 | 上新電気㈱社外監査役(現任) | 2016年6月 | 当社取締役(現任) | 2017年3月 | 大阪市開発審査会委員(現任) | 2017年4月 | 内藤法律事務所設立 |
| (注)3 | 1 |
監査役 (常勤) | | 佐野 啓一 | 1959年3月24日生 |
|
| | 1983年10月 | ㈱関西医学検査センター(現当社)入社 | 2010年1月 | 当社システムサービス部長 | 2012年10月 | ㈱ファルコバイオシステムズシステム運用グループ長(部長) | 2014年7月 | ㈱ファルコバイオシステムズ執行役員ITシステム統括部部長 | 2015年6月 | 株式会社ファルコビジネスサポート取締役 | 2015年7月 | 当社執行役員業務監理室長 | 2016年6月 | 当社監査役(常勤)(現任) |
| (注)4 | 8 |
監査役 | | 福井 啓介 | 1946年2月2日生 |
|
| | 1972年4月 | 弁護士登録(京都弁護士会入会) | 1976年3月 | 福井法律事務所(現福井・稲田総合法律事務所)設立、代表(現任) | 1996年4月 | 京都簡易裁判所民事調停委員(現任) | 2001年4月 | 京都弁護士会会長 | 2001年4月 | 日本弁護士連合会常務理事 | 2002年4月 | 日本弁護士連合会監事 | 2003年7月 | 京都府人事委員会委員(現任) | 2009年4月 | 近畿弁護士会連合会理事長 | 2009年4月 | 日本弁護士連合会監事 | 2011年7月 | 京都府人事委員会委員長(現任) | 2016年6月 | 当社監査役(現任) |
| (注)4 | 2 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) |
監査役 | | 勝山 武彦 | 1965年11月16日生 |
|
| | 1995年8月 | 公認会計士開業登録 | 1995年10月 | 税理士堀三芳事務所入所 | 1995年11月 | 税理士登録 | 2016年6月 | 当社監査役(現任) |
| (注)4 | 1 |
計 | 315 |
(注)1.取締役内藤欣也は社外取締役であります。
2.監査役福井啓介及び勝山武彦は、社外監査役であります。
3.2017年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.2016年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
| | | |
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) |
森下 修吉 | 1947年2月8日生 |
|
| | 1995年4月 | 大阪中小企業投資育成㈱業務第2部長 | 1998年6月 | 同社取締役 | 2000年6月 | 同社常務取締役 | 2008年6月 | 同社常勤監査役 | 2010年6月 | 一般社団法人日本企業承継監理機構代表理事(現任) ㈱MACアソシエイツ代表取締役 |
| 1 |