有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1001UGN
株式会社フジ 役員の状況 (2014年2月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
代表取締役社長 | 尾 﨑 英 雄 | 1951年8月27日生 | 1976年3月 | 当社入社 | (注)2 | 24 | |
2000年5月 | 四国開発部長 | ||||||
2001年5月 | 取締役 四国開発部長 | ||||||
2003年5月 | 取締役 執行役員 開発担当 | ||||||
2005年4月 | 取締役 常務執行役員 フジグラン事業本部長 | ||||||
2006年5月 | 代表取締役 専務執行役員 店舗運営事業本部長 | ||||||
2006年7月 | 代表取締役社長(現) | ||||||
常務取締役 常務執行役員 | 企画・開発 本部長 兼 総合企画部長 | 佐 伯 雅 則 | 1957年9月9日生 | 1980年4月 | 当社入社 | (注)2 | 3 |
2008年3月 | 執行役員 総合企画部長 | ||||||
2008年5月 | 取締役 執行役員 総合企画部長 | ||||||
2011年5月 2013年3月 | 取締役 上席執行役員 企画本部長 常務取締役 常務執行役員 企画・開発本部長 兼 総合企画部長(現) | ||||||
常務取締役 常務執行役員 | 管理本部長 兼財務部長 | 山 口 普 | 1959年3月30日生 | 1981年4月 | 当社入社 | (注)2 | 3 |
2011年3月 | 執行役員 人事部長 兼 総務部長 | ||||||
2011年5月 2013年3月 2014年3月 | 取締役 執行役員 人事部長 兼 総務部長 取締役 上席執行役員 管理本部長 兼 人事総務部長 常務取締役 常務執行役員 管理本部長 兼 財務部長(現) | ||||||
常務取締役 常務執行役員 | 営業担当 兼 商品事業本部長 | 髙 橋 正 人 | 1959年6月10日生 | 1982年3月 | 当社入社 | (注)2 | 3 |
2011年3月 | 執行役員 総合企画部長 | ||||||
2011年5月 2013年3月 | 取締役 執行役員 総合企画部長 取締役 上席執行役員 商品事業本部長 | ||||||
2014年3月 | 常務取締役 常務執行役員 営業担当 兼 商品事業本部長(現) | ||||||
取締役 上席執行役員 | 店舗運営 事業本部長 | 桑 原 博 | 1955年2月15日生 | 1977年3月 | 当社入社 | (注)2 | 2 |
2013年3月 | 上席執行役員 店舗運営事業本部長 兼 愛媛(中予)運営事業部長 | ||||||
2013年5月 2014年3月 | 取締役 上席執行役員 店舗運営事業本部長 兼 愛媛(中予)運営事業部長 取締役 上席執行役員 店舗運営事業本部長(現) | ||||||
取締役 執行役員 | 営業関連 統括部長 兼 営業業務部長 | 髙 月 政 司 | 1959年3月28日生 | 1981年4月 | 当社入社 | (注)2 | 5 |
2010年3月 | 執行役員 営業業務統括部長 兼 営業業務部長 | ||||||
2011年5月 2013年3月 | 取締役 執行役員 営業業務統括部長 兼 営業業務部長 取締役 執行役員 営業関連統括部長 兼 営業業務部長(現) | ||||||
取締役 執行役員 | 商品事業 副本部長 兼 衣料・住関連 事業部長 | 三 秋 忍 | 1961年12月15日生 | 1984年3月 | 当社入社 | (注)2 | 1 |
2012年3月 | 執行役員 カジュアル事業本部長 兼 カジュアル商品事業部長 | ||||||
2013年5月 | 取締役 執行役員 カジュアル事業本部長 兼 カジュアル商品事業部長 取締役 執行役員 商品事業副本部長 兼 衣料・住関連事業部長(現) | ||||||
2014年3月 | |||||||
取締役 相談役 | 福 山 公 平 | 1952年8月7日生 | 1975年4月 | 当社入社 | (注)2 | 17 | |
2005年4月 | 執行役員 総務部長 | ||||||
2005年5月 | 取締役 執行役員 総務部長 | ||||||
2007年3月 | 常務取締役 常務執行役員 開発本部長 | ||||||
2010年3月 2014年3月 | 代表取締役専務 専務執行役員 営業担当 兼 店舗運営事業本部長 取締役相談役(現) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | |
取締役 | 一ノ宮 武 文 | 1951年8月31日生 | 1974年3月 | 当社入社 | (注)2 | 17 | |
2005年4月 | 常務執行役員 パルティフジ事業本部長 | ||||||
2005年5月 | 取締役 常務執行役員 パルティフジ事業本部長 | ||||||
2006年5月 | 代表取締役 専務執行役員 商品事業本部長 | ||||||
2006年7月 | 代表取締役副社長 営業本部長 | ||||||
2010年3月 | 取締役(現) | ||||||
2011年5月 | ㈱フジデリカ・クオリティ 代表取締役会長(現) | ||||||
取締役 | 大 内 健 二 | 1954年10月1日生 | 1977年5月 | 当社入社 | (注)2 | 5 | |
2007年3月 | 常務執行役員 商品事業本部長 | ||||||
2007年5月 | 取締役 常務執行役員 商品事業本部長 | ||||||
2010年3月 2013年3月 | 常務取締役 常務執行役員 開発・管理本部長 兼 総合企画部 管掌 取締役(現) | ||||||
2013年3月 | ㈱フジファミリーフーズ 代表取締役社長(現) | ||||||
取締役 | 金 野 修 | 1957年11月17日生 | 1980年4月 | 当社入社 | (注)2 | 5 | |
2008年3月 | 執行役員 広島運営事業部長 | ||||||
2008年5月 | 取締役 執行役員 広島運営事業部長 | ||||||
2012年6月 2013年3月 | ㈱フジ・カードサービス 代表取締役社長(現) 取締役(現) | ||||||
常勤監査役 | 髙 瀬 康 則 | 1950年2月1日生 | 1972年11月 | 当社入社 | (注)3 | 5 | |
2003年5月 | 執行役員 CSC中国統括部長 | ||||||
2005年5月 | ㈱リブライト 代表取締役社長 | ||||||
2011年5月 | 常勤監査役(現) | ||||||
常勤監査役 | 角 倉 文 明 | 1951年11月3日生 | 1970年4月 | 松山税務署奉職 | (注)4 | ― | |
2006年7月 | 長尾税務署長 | ||||||
2011年7月 | 徳島税務署長 | ||||||
2012年8月 | 税理士(現) | ||||||
2013年5月 | 常勤監査役(現) | ||||||
監査役 | 酒 井 一 若 | 1944年9月18日生 | 1965年3月 | 松山税務署奉職 | (注)3 | ― | |
1997年7月 | 須崎税務署長 | ||||||
2002年7月 | 高松国税局 徴収部長 | ||||||
2003年8月 | 税理士(現) | ||||||
2007年5月 | 当社監査役(現) | ||||||
監査役 | 寄 井 真二郎 | 1967年6月20日生 | 1999年4月 | 弁護士(現) | (注)3 | ― | |
1999年8月 | しまなみ法律事務所開設 | ||||||
2007年10月 | 弁護士法人しまなみ法律事務所に 組織変更(現) | ||||||
2009年5月 | 当社監査役(現) | ||||||
計 | 94 |
(注) 1 監査役の角倉文明、酒井一若、寄井真二郎の3名は、社外監査役です。
2 取締役の任期は、2013年2月期に係る定時株主総会終結の時から2015年2月期に係る定時株主総会終結の時までです。
3 監査役の任期は、2011年2月期に係る定時株主総会終結の時から2015年2月期に係る定時株主総会終結の時までです。
4 監査役の任期は、2013年2月期に係る定時株主総会終結の時から2015年2月期に係る定時株主総会終結の時までです。
5 当社は、執行役員制度を導入しています。
執行役員は20名で、取締役のうち福山公平、一ノ宮武文、大内健二及び金野修を除く7名が兼務しています。取締役兼務者を除く執行役員は次の者で構成されています。
上席執行役員 広島運営事業部長 | 森山 博行 |
上席執行役員 テナント事業部長 | 塩﨑 圭三 |
上席執行役員 生鮮事業部長兼SM事業推進リーダー | 森田 英樹 |
上席執行役員 愛媛(中予)運営事業部長 | 永井 信章 |
執行役員 山口運営事業部長 | 新田 亮太 |
執行役員 店舗開発部長 | 辻 正道 |
執行役員 愛媛(東南予)運営事業部長 | 重松 敬三 |
執行役員 香川・徳島運営事業部長 | 小堀 弘 |
執行役員 加工食品事業部長 | 仙波 保幸 |
執行役員 エミフルMASAKI支配人 | 山口 徹 |
執行役員 高知運営事業部長 | 松川 健嗣 |
執行役員 広報・お客様サービス推進室長 | 林 ゆかり |
執行役員 人事総務部長 | 大西 文和 |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03118] S1001UGN)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。