有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100AQ88
株式会社フライトソリューションズ 役員の状況 (2017年3月期)
男性6名 女性2名 (役員のうち女性の比率25%)
(注)1.取締役宇田好文及び稲葉俊夫は、社外取締役であります。
2.常勤監査役笠間龍雄、監査役大島やよい及び岡部明代は、社外監査役であります。
3.2017年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2016年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式 数(株) | |
代表取締役 社長 | - | 片 山 圭一朗 | 1962年3月10日生 | 1985年4月 | ㈱イーゼル入社 | (注)3 | 157,800 |
1988年4月 | ㈱フライト(現㈱フライトホールディングス)設立 代表取締役社長 | ||||||
2002年10月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
2013年10月 2014年12月 | ㈱フライトシステムコンサルティング代表取締役社長(現任) FLIGHT SYSTEM USA Inc.CEO(現任) | ||||||
2016年1月 | 台湾飛躍系統股份有限公司 董事長(現任) | ||||||
代表取締役 副社長 | - | 松 本 隆 男 | 1956年9月4日生 | 1979年4月 | コンピューターサービス㈱(現SCSK㈱)入社 | (注)3 | 157,000 |
1989年7月 | CSK東北システム㈱設立 代表取締役専務 | ||||||
2002年10月 | 当社取締役副社長 | ||||||
2005年3月 | 当社取締役管理部担当 | ||||||
2011年6月 | 当社代表取締役副社長(現任) | ||||||
2013年10月 | ㈱フライトシステムコンサルティング取締役(現任) | ||||||
取締役 | - | 和 田 克 明 | 1965年7月6日生 | 1987年4月 1990年8月 2005年4月 2007年4月 2008年5月 2010年4月 2011年6月 2013年10月 2014年11月 | ㈱コナム入社 CSK東北システム㈱入社 当社SI事業部SI部長 当社SI事業部長 当社執行役員SI事業部長 当社執行役員C&S事業部長 当社取締役(現任) ㈱フライトシステムコンサルティング取締役(現任) ㈱イーシー・ライダー取締役(現任) | (注)3 | 2,700 |
取締役 | - | 宇 田 好 文 | 1941年8月17日生 | 1966年4月 1996年6月 1999年6月 2002年6月 2008年6月 2010年6月 2012年2月 2012年11月 2015年6月 | 日本電信電話公社(現日本電信電話㈱(NTT))入社 日本電信電話㈱(NTT)取締役東京支社長 エヌ・ティ・ティ移動通信網㈱(現NTTドコモ)代表取締役副社長 NTTリース㈱(現NTTファイナンス㈱)代表取締役社長 北野建設㈱取締役(現任) Oakキャピタル㈱取締役(現任) デジタルポスト㈱取締役会長 ㈱ブロードウェイ・パートナーズ代表取締役(現任) 当社取締役(現任) | (注)3 | - |
取締役 | - | 稲 葉 俊 夫 | 1948年2月25日生 | 1982年10月 1992年4月 2000年3月 2015年6月 | ㈱日本ソフトバンク(現ソフトバンクグループ㈱)入社 ソフトバンク㈱取締役兼出版事業部編集局長 ソフトバンクパブリッシング㈱(現SBクリエイティブ㈱)代表取締役副社長 当社取締役(現任) | (注)3 | - |
常勤監査役 | - | 笠 間 龍 雄 | 1947年5月15日生 | 1971年4月 1978年4月 1989年4月 1996年4月 1999年4月 2001年4月 | 朝日生命保険相互会社入社 (社)日本経済研究センター予測研究員 古河ファイナンス・ネザーランド社長 (社)生命保険協会共同システム室長 朝日生命インベストメント・ヨーロッパ社長 朝日生命キャピタル㈱常務取締役 | (注)4 | - |
2004年6月 2014年3月 2014年11月 2016年1月 | 当社監査役(現任) ㈱フライトシステムコンサルティング監査役(現任) ㈱イーシー・ライダー監査役(現任) 台湾飛躍系統股份有限公司 監査役(現任) | ||||||
監査役 | - | 大 島 やよい | 1951年3月14日生 | 1979年9月 1982年4月 | 司法試験合格 弁護士登録 | (注)4 | - |
1985年6月 | 大島法律事務所開設 同所代表(現任) | ||||||
2002年6月 | ㈱フライト(現㈱フライトホールディングス)監査役 | ||||||
2002年10月 | 当社監査役(現任) | ||||||
監査役 | - | 岡 部 明 代 | 1952年11月3日生 | 1984年1月 1991年4月 1993年6月 1999年3月 2004年2月 2008年9月 2009年11月 2012年6月 2016年6月 | 行政書士資格取得 プルデンシャル・インベストメント・コーポレーション日本駐在員事務所 プルデンシャル投資顧問㈱年金営業担当リレーションシップ・マネジャー プルデンシャル生命保険㈱財務企画部不動産担当課長 ㈱シンプレクス・インベストメント・アドバイザーズ資産管理部課長 プロスペクト・レジデンシャル・アドバイザーズ㈱コンプライアンス・オフィサー 行政書士登録 行政書士AO行政法務事務所設立 同所代表(現任) 当社補欠監査役 当社監査役(現任) | (注)4 | - |
計 | 317,500 |
2.常勤監査役笠間龍雄、監査役大島やよい及び岡部明代は、社外監査役であります。
3.2017年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2016年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 事業等のリスク
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05432] S100AQ88)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。