男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
代表取締役社長 | ― | 野沢 八千万 | 1947年11月29日生 |
|
| | 1976年11月 | ノザワ創業 | 1981年12月 | 株式会社ノザワハッピーフーズ事業本部設立 代表取締役社長 | 1983年7月 | ノザワハッピーフーズ株式会社に社名変更 代表取締役社長 | 1996年11月 | 株式会社フライングガーデンに社名変更 代表取締役社長(現任) |
| (注)5 | 416,390 |
常務取締役 | 営業本部長 | 長野 令 | 1959年7月1日生 |
|
| | 1982年2月 | 当社入社 | 2008年7月 | 当社人事部長 | 2009年6月 | 当社取締役人事部長 | 2009年6月
2010年7月 2011年6月 2011年7月 | 当社取締役業務統括部長 兼 人事担当部長 当社取締役業務統括部長 当社常務取締役内部統制担当 当社常務取締役内部統制担当 兼 内部監査室長 | 2012年7月 2013年2月 | 当社常務取締役営業部門管掌 当社常務取締役 | 2014年7月 | 当社常務取締役営業本部長 (現任) |
| (注)5 | 3,884 |
常務取締役 | 営業支援本部長 兼 社長室長 | 野沢 卓史 | 1979年8月2日生 |
|
| | 2011年1月 | 当社入社 | 2013年2月 | 当社社長室長 | 2013年6月 2014年6月 | 当社取締役社長室長 当社常務取締役社長室長 | 2014年7月 | 当社常務取締役営業支援本部長 兼 社長室長(現任) |
| (注)5 | 66,124 |
取締役 | 財務部長 | 片柳 紀之 | 1960年9月21日生 |
|
| | 1984年4月 | 株式会社足利銀行入行 | 2005年4月 | 同行営業本部次長 | 2005年8月 | 当社入社 管理部長代理 | 2005年10月 | 当社管理部長 | 2007年6月 | 当社取締役管理部長 | 2008年7月 | 当社取締役財務部長(現任) |
| (注)5 | 1,040 |
取締役 | 商品開発部長 | 本城 弘 | 1955年4月17日生 |
|
| | 1976年4月 | ロイヤル株式会社入社 | 1983年9月 | 同社エリアスーパーバイザー | 1985年6月 | 同社教育部主任教官 | 1988年4月 | 同社事業部主席スーパーバイザー | 1994年2月 | 同社営業本部主席スーパーバイザー | 2002年11月 | 当社入社 商品部長 | 2004年6月 | 当社取締役商品部長 | 2006年5月 | 当社取締役営業部長 | 2008年2月 | 当社取締役営業本部長 | 2009年2月 2011年7月 | 当社取締役商品部長 当社取締役商品部長 兼 商品開発担当部長 | 2012年7月 | 当社取締役商品開発部長(現任) |
| (注)5 | 2,040 |
取締役 | 購買部長 | 宮村 哲也 | 1967年3月3日生 |
|
| | 1989年4月 | 当社入社 | 2008年2月 | 当社営業部長 | 2009年6月 | 当社取締役営業部長 | 2012年7月 | 当社取締役購買外販部長 | 2014年7月 | 当社取締役購買部長(現任) |
| (注)5 | 2,392 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
取締役 | ― | 関根 則次 | 1956年1月20日生 |
|
| | 1982年10月 | クーパース&ライブランド会計事務所入社 | 1987年8月 | 公認会計士登録 | 1988年4月 | 関根公認会計士事務所所長(現任) | 2000年5月 | 当社取締役(現任) |
| (注)5 | 1,958 |
常勤監査役 | ― | 白岩 正敏 | 1947年3月7日生 |
|
| | 1969年3月 | モハン薬品株式会社入社 | 1971年1月 | 長谷川安夫会計事務所入所 | 1980年10月 | 株式会社ステーキ宮(現株式会社アトム)入社 | 1999年4月 | 株式会社アーバンクリエイト(現株式会社ユニバーサル・レジャー・システム)入社 常務取締役 | 2003年11月 | 当社入社 | 2004年4月 | 当社内部監査室長 | 2006年6月 | 当社常勤監査役 | 2008年6月 | 当社常務取締役 | 2008年7月 | 当社常務取締役管理本部長 | 2009年2月 | 当社常務取締役管理部長 | 2009年6月 | 当社常勤監査役(現任) |
| (注)6 | 1,198 |
監査役 | ― | 荒井 真澄 | 1941年2月5日生 |
|
| | 1965年3月 | 栃木県中小企業団体中央会入会 | 1997年12月 | 加治金属株式会社入社 | 2001年4月 | 株式会社農住センター入社 | 2002年6月 | 当社監査役(現任) |
| (注)6 | 2,240 |
監査役 | ― | 内野 直忠 | 1939年6月3日生 |
|
| | 1968年3月 | 公認会計士登録 | 1974年9月 | 公認会計士内野直忠事務所所長(現任) | 1989年7月 | 当社監査役(現任) |
| (注)6 | 3,920 |
監査役 | ― | 石川 伸治 | 1953年8月14日生 |
|
| | 1977年4月 | 協同乳業株式会社入社 | 1979年9月 | 武田典章税理士事務所入所 | 1983年7月 | 公認会計士内野直忠事務所入所 | 1995年3月 | 税理士登録 | 2002年4月 | ウチノ税理士法人代表社員就任(現任) | 2006年6月 | 当社補欠監査役選任 | 2007年6月 | 当社補欠監査役選任 | 2008年6月 | 当社監査役(現任) |
| (注)7 | 1,040 |
| | | | 計 | | 502,226 |
(注)1 常務取締役野沢卓史は、代表取締役野沢八千万の次男であります。
2 所有株式数には役員持株会の持分が含まれております。
3 取締役関根則次は社外取締役であります。
4 監査役荒井真澄、内野直忠、及び石川伸治は社外監査役であります。
5 2015年6月25日開催の定時株主総会の終結のときから1年間。
6 2013年6月25日開催の定時株主総会の終結のときから4年間。
7 2012年6月26日開催の定時株主総会の終結のときから4年間。