有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100ENRJ
株式会社プラップジャパン 役員の状況 (2018年8月期)
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||
代表取締役 社長 | コミュニケーション・サービス統括本部長 兼管理本部長 | 鈴 木 勇 夫 | 1964年11月27日生 |
| (注)3 | 16 | ||||||||||||||||||
取締役 | 戦略企画本部長 | 村 清 貴 | 1964年11月10日生 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||||
取締役 | 第1コミュニケーション・サービス本部長 | 田 村 章 | 1965年7月4日生 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||||
取締役 | 海外事業本部長 | 吉 宮 拓 | 1970年8月20日生 |
| (注)3 | 3 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | ||||||||||||||||||
取締役 (非常勤) | 矢 島 さやか | 1971年1月25日生 |
| (注)3 | 367 | |||||||||||||||||||
取締役 (非常勤) | 椎 名 礼 雄 | 1974年3月22日生 |
| (注)3 | ― | |||||||||||||||||||
監査役 (常勤) | 荒 川 純 | 1950年5月30日生 |
| (注)4 | ― | |||||||||||||||||||
監査役 (非常勤) | 宇 野 紘 一 | 1942年1月5日生 |
| (注)5 | ― | |||||||||||||||||||
監査役 (非常勤) | 後 藤 高 志 | 1979年6月28日生 |
| (注)4 | ― | |||||||||||||||||||
計 | 386 |
(注) 1 椎名礼雄氏は、社外取締役であります。
2 監査役荒川純氏、監査役宇野紘一氏及び監査役後藤高志氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2018年8月期に係る定時株主総会終結の時から2019年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2015年8月期に係る定時株主総会終結の時から2019年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2017年8月期に係る定時株主総会終結の時から2021年8月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 事業等のリスク
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05498] S100ENRJ)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。