有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100FVA3
株式会社プレナス 役員の状況 (2019年2月期)
男性 10名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1 取締役長沼孝一郎、吉戒孝、松渕敏朗、竹尾祐幸は社外取締役であります。
2 取締役の任期は、2019年2月期に係る定時株主総会終結の時から2020年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査等委員である取締役の任期は、2019年2月期に係る定時株主総会終結の時から2021年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 当社グループでは、業務執行の権限と責任の明確化を図り、現在及び今後の重要な課題に対し、より迅速かつ柔軟に対応できる経営体制を整備して行くため、2015年5月1日より執行役員制度を導入しております。取締役兼務者以外の執行役員は13名で次のとおりであります。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
代表取締役 社長 社長執行 役員 | - | 塩 井 辰 男 | 1964年1月21日生 | 1988年1月 | 当社入社 | (注)2 | 8 |
1991年3月 | 商品部長 | ||||||
1991年5月 | 取締役 商品部長 | ||||||
1998年5月 | 常務取締役 営業企画部長 | ||||||
2000年5月 | 専務取締役商品・企画担当 | ||||||
2002年3月 | 専務取締役営業担当 | ||||||
2003年5月 | 代表取締役社長 | ||||||
2015年5月 | 代表取締役社長 社長執行役員(現任) | ||||||
専務取締役 専務執行役員 | 人財本部長 | 大 楠 泰 弘 | 1961年6月10日生 | 1985年4月 | 株式会社ほっかほっか亭九州地域本部(現 株式会社プレナスに合併)入社 | (注)2 | 10 |
2003年3月 | 当社経理部長 | ||||||
2005年5月 | 取締役総務担当 法務部長 | ||||||
2008年4月 | 取締役総務・人事担当 法務部長 | ||||||
2009年3月 | 取締役総務・法務・人事担当 | ||||||
2015年5月 | 取締役 上席執行役員 人財本部長 | ||||||
2015年9月 | 常務取締役 常務執行役員 人財本部長 | ||||||
2017年3月 | 専務取締役 専務執行役員 人財本部長(現任) | ||||||
専務取締役 専務執行役員 | グローバル 事業本部長 | 田 渕 豪 | 1964年2月5日生 | 1991年4月 | 当社入社 | (注)2 | 7 |
2000年6月 | 株式会社ほっかほっか亭(現 株式会社プレナスに合併)転籍 | ||||||
2003年10月 | 当社に出向、商品開発部長 | ||||||
2004年3月 | 当社商品開発部長 | ||||||
2008年5月 | 取締役 営業企画部長 | ||||||
2009年3月 | 取締役営業企画・商品開発担当 | ||||||
2013年2月 | 取締役やよい軒営業・海外事業担当 | ||||||
2013年9月 | 取締役やよい軒営業・やよい軒FC開発・海外事業担当 | ||||||
2014年9月 | 取締役やよい軒(営業・FC開発・業務)・海外事業担当 | ||||||
2015年5月 | 取締役 上席執行役員 外食事業本部長 | ||||||
2015年9月 | 常務取締役 常務執行役員 外食事業本部長 | ||||||
2017年3月 | 専務取締役 専務執行役員 外食事業本部長 | ||||||
2018年7月 | 専務取締役 専務執行役員 グローバル事業本部長(現任) | ||||||
専務取締役 専務執行役員 | ほっともっと事業本部長 | 金 子 史 朗 | 1960年1月19日生 | 1985年4月 | 株式会社ほっかほっか亭九州地域本部(現 株式会社プレナスに合併)入社 | (注)2 | 14 |
2004年3月 | 当社ほっかほっか亭東日本FC営業部長 | ||||||
2006年3月 | 業務部長 | ||||||
2009年3月 | 人事部長 | ||||||
2012年5月 | 取締役営業統括本部長(FC統括) | ||||||
2015年5月 | 取締役 上席執行役員 ほっともっと事業本部FC本部長 | ||||||
2016年2月 | 取締役 上席執行役員 ほっともっと西部本部長兼西部FC開発部長 | ||||||
2016年8月 | 常務取締役 常務執行役員 ほっともっと事業本部長 | ||||||
2019年3月 | 専務取締役 専務執行役員 ほっともっと事業本部長(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
常務取締役 常務執行役員 | 商品本部長 | 鈴 木 博 | 1955年7月24日生 | 1979年4月 | 北海道ダイエー株式会社(現 株式会社ダイエーに合併)入社 | (注)2 | 3 |
1996年7月 | 株式会社ほっかほっか亭(現 株式会社プレナスに合併)営業企画部長 | ||||||
1998年4月 | 同社取締役 営業企画部長 | ||||||
2003年5月 | 当社取締役 | ||||||
2003年5月 | 株式会社ほっかほっか亭(現 株式会社プレナスに合併)常務取締役 管理統括本部長 | ||||||
2004年1月 | 当社取締役経理担当 経営管理室長 | ||||||
2004年10月 | 取締役経理・経営管理担当 | ||||||
2015年5月 | 取締役 上席執行役員 | ||||||
2017年3月 | 常務取締役 常務執行役員 商品本部長 | ||||||
2017年9月 | 常務取締役 常務執行役員 商品統括本部長 | ||||||
2018年3月 | 常務取締役 常務執行役員 商品本部長(現任) | ||||||
取締役 | - | 長 沼 孝 一 郎 | 1945年1月4日生 | 1981年8月 | 株式会社旭通信社(現 株式会社ADKマーケティング・ソリューションズ)入社 | (注)1(注)2 | 1 |
1998年3月 | 同社取締役 | ||||||
2000年3月 | 同社常務取締役 | ||||||
2001年9月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
2010年3月 | 同社代表取締役会長 | ||||||
2011年1月 | 同社取締役会長 | ||||||
2011年3月 | 同社取締役・取締役会議長 | ||||||
2012年3月 | 同社代表取締役・取締役会議長 | ||||||
2013年3月 | 同社取締役・取締役会議長 | ||||||
2014年4月 | 同社代表取締役・取締役会議長 | ||||||
2014年5月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
取締役 (常勤監査等委員) | - | 髙 橋 勉 | 1954年7月20日生 | 1978年4月 | 株式会社福岡銀行入行 | (注)3 | 4 |
1997年10月 | 同行月隈支店長 | ||||||
2001年10月 | 同行粕屋支店長 | ||||||
2003年7月 | 同行人事総務部長代理 | ||||||
2006年4月 | 同行人事部主任調査役、当社に出向 | ||||||
2006年5月 | 当社内部監査室長 | ||||||
2007年4月 | 当社入社、内部監査室長 | ||||||
2009年3月 | 法務部長 | ||||||
2010年3月 | 総務部長 | ||||||
2012年5月 | 常勤監査役 | ||||||
2015年5月 | 取締役(常勤監査等委員)(現任) | ||||||
取締役 (監査等委員) | - | 吉 戒 孝 | 1953年12月14日生 | 1977年4月 | 株式会社福岡銀行入行 | (注)1(注)3 | 0 |
2005年6月 | 同行取締役 総合企画部長 | ||||||
2006年6月 | 同行執行役員 総合企画部長 | ||||||
2006年11月 | 同行常務執行役員 | ||||||
2006年12月 | 同行取締役 常務執行役員 | ||||||
2007年4月 | 株式会社ふくおかフィナンシャルグループ 取締役 | ||||||
2009年4月 | 同社取締役 執行役員 | ||||||
2010年4月 | 株式会社福岡銀行 取締役 専務執行役員 | ||||||
2011年4月 | 同行代表取締役副頭取 | ||||||
2011年5月 | 当社社外監査役 | ||||||
2012年4月 | 株式会社ふくおかフィナンシャルグループ 代表取締役副社長 | ||||||
2015年5月 | 当社社外取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
2019年4月 | 株式会社ふくおかフィナンシャルグループ 取締役・株式会社福岡銀行 取締役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 (監査等委員) | - | 松 渕 敏 朗 | 1967年1月23日生 | 1992年10月 | 中央新光監査法人入所 | (注)1(注)3 | 0 |
1996年4月 | 公認会計士登録 | ||||||
1999年10月 | 株式会社ビジネストラスト入社 | ||||||
2000年7月 | 同社取締役マネジメント本部長 | ||||||
2002年10月 | BDJ法律会計事務所 パートナー | ||||||
2003年10月 | 税理士登録 | ||||||
2008年8月 | ヴァスコ・ダ・ガマ法律会計事務所 パートナー | ||||||
2011年2月 | 清陽監査法人 代表社員(現任) | ||||||
2014年10月 | マルコポーロ会計事務所設立 同事務所代表(現任) | ||||||
2017年5月 | 当社社外取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
取締役 (監査等委員) | - | 竹 尾 祐 幸 | 1958年9月19日生 | 1983年4月 | 株式会社福岡相互銀行(現 株式会社西日本シティ銀行)入行 | (注)1(注)3 | - |
2011年12月 | 同行執行役員 総務部長 | ||||||
2013年4月 | 同行常務執行役員 総務部長 | ||||||
2013年5月 | 同行常務執行役員 本店営業部長兼福岡支店長 | ||||||
2016年5月 | 同行常務執行役員 融資部・融資統括部担当 | ||||||
2016年6月 | 同行取締役常務執行役員(現任) | ||||||
2016年10月 | 株式会社西日本フィナンシャルホールディングス 取締役執行役員 | ||||||
2018年6月 | 同社執行役員(現任) | ||||||
2019年5月 | 当社社外取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
計 | 50 |
2 取締役の任期は、2019年2月期に係る定時株主総会終結の時から2020年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査等委員である取締役の任期は、2019年2月期に係る定時株主総会終結の時から2021年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 当社グループでは、業務執行の権限と責任の明確化を図り、現在及び今後の重要な課題に対し、より迅速かつ柔軟に対応できる経営体制を整備して行くため、2015年5月1日より執行役員制度を導入しております。取締役兼務者以外の執行役員は13名で次のとおりであります。
役名 | 職名 | 氏名 |
上席執行役員 | ほっともっと事業本部 第四オペレーション本部長 | 立花 英信 |
上席執行役員 | コーポレートコミュニケーション本部長 | 山内 チズル |
上席執行役員 | やよい軒本部長 | 添島 修 |
執行役員 | 会計本部長 | 一條 眞理 |
執行役員 | グローバル事業本部 グローバルサポート本部長 | 田中 信 |
執行役員 | 北京好麦道餐飲管理有限公司董事長 | 森安 秀範 |
執行役員 | ほっともっと事業本部 第二オペレーション本部長 | 香月 英樹 |
執行役員 | マーケティング本部長 | 漆 新吾 |
執行役員 | 施設・立地本部長 | 小森 剛 |
執行役員 | ほっともっと事業本部 第三オペレーション本部長 | 嶋田 哲 |
執行役員 | 人財本部人事本部長 | 山村 昌慶 |
執行役員 | 株式会社プレナスフーズ代表取締役社長 | 廣藤 明 |
執行役員 | 会計本部IT本部長 | 酒井 直隆 |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 事業等のリスク
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03200] S100FVA3)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。