有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100CPBN
株式会社ホットランド 役員の状況 (2017年12月期)
男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1.焼きそばとおむすびの専門店「ホットランド」は、個人事業です。
2.2018年3月29日の定時株主総会における選任のときから、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
3.2018年3月29日の定時株主総会における選任のときから、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.取締役寺山昭英は、社外取締役であります。
5.監査役塚田功及び辻谷公夫は、社外監査役であります。
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
(注)柳澤宏之氏は、補欠の社外監査役であります。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
代表取締役社長 | - | 佐瀬 守男 | 1962年10月16日生 | 1983年4月 有限会社佐憲鉄工所入社 1988年7月 焼きそばとおむすびの専門店「ホットランド」(注)1 創業 1991年6月 当社設立 代表取締役社長(現任) 2007年11月 株式会社佐瀬興産設立 代表取締役(現任) 2009年12月 株式会社ホットランド大阪 代表取締役(現任) 2013年10月 株式会社みんなひとつコーポレーション(現株式会社大釜屋) 代表取締役(現任) 2014年1月 コールド・ストーン・クリーマリー・ジャパン株式会社取締役(現任) 2014年11月 青島和園福商貿有限公司 董事長(現任) 2017年7月 Gindaco USA, Inc.(現 Land Land USA, Inc.) Director(現任) | (注) 2 | 1,628,200 |
取締役副社長 | 銀だこ事業本部長 | 荻野 哲 | 1975年8月23日生 | 1994年4月 有限会社サクライデンキ入社 1996年4月 当社入社 2013年11月 当社外食事業本部長 2014年8月 当社取締役 外食事業本部長 2015年3月 当社常務取締役 営業本部長 2016年1月 当社取締役副社長 営業本部(現銀だこ事業本部)長(現任) | (注) 2 | 10,400 |
専務取締役 | - | 横田 利央 | 1969年4月20日生 | 1992年4月 日本通運株式会社入社 2001年1月 当社入社 2009年3月 当社取締役 2011年11月 当社専務取締役 2017年9月 当社専務取締役 総務部門管掌(現任) | (注) 2 | 39,200 |
取締役 | - | 髙橋 謙輔 | 1983年2月6日生 | 2005年3月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 2008年5月 公認会計士登録 2012年4月 当社入社 2012年9月 当社財務経理部長 2014年12月 当社経営管理本部長 2015年4月 コールド・ストーン・クリーマリー・ジャパン株式会社 監査役(現任) 2017年9月 当社取締役 経営管理部門管掌(現任) | (注) 2 | 14,000 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
取締役 | - | 寺山 昭英 | 1945年11月13日生 | 1969年4月 株式会社イトーヨーカー堂入社 1991年5月 株式会社ファミール 常務取締役 1999年4月 株式会社共立メンテナンス 取締役(現任) 1999年5月 株式会社カスミコンビニエンスネットワークス 専務取締役 2001年10月 株式会社ぱぱす 専務取締役 2002年7月 当社監査役 2003年1月 株式会社テラ・アソシエーション 代表取締役社長 2004年8月 当社取締役社長 2006年3月 当社取締役退任 2015年6月 株式会社テラ・アソシエーション 代表取締役会長兼社長(現任) 2016年5月 フライスター株式会社 監査役(現任) 2018年3月 当社取締役(現任) | (注) 2 | - |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
監査役(常勤) | - | 菅野 章 | 1944年8月24日生 | 1967年3月 株式会社西友ストアー(現合同会社西友)入社 1986年3月 株式会社ノーザンテレコムジャパン入社 1989年6月 ダウコーニングジャパン株式会社(現東レ・ダウコーニング株式会社)入社 2004年3月 当社入社 2013年3月 当社監査役(常勤)(現任) | (注) 3 | - |
監査役 | - | 塚田 功 | 1943年7月2日生 | 1962年4月 国税庁入庁 1997年7月 関東信越国税局調査査察部査察総括課長 1999年7月 竜ヶ崎税務署長 2001年7月 大宮税務署長 2002年8月 塚田功税理士事務所 所長(現任) 2010年6月 赤城高原開発株式会社 監査役 2013年3月 当社社外監査役(現任) | (注) 3 | - |
監査役 | - | 辻谷 公夫 | 1947年7月22日生 | 1970年4月 協和醗酵工業株式会社(現協和発酵キリン株式会社)入社 2000年9月 アサヒビール株式会社入社 広域営業部副本部長 2004年3月 同社 営業本部長付担当副本部長 2007年3月 アサヒ飲料株式会社 顧問 2012年3月 アサヒビール株式会社 顧問 2012年4月 株式会社カクヤス 顧問 2012年6月 同社 社外取締役 2013年6月 同社 監査役(現任) 2014年3月 当社社外監査役(現任) | (注) 3 | - |
計 | 1,691,800 |
2.2018年3月29日の定時株主総会における選任のときから、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
3.2018年3月29日の定時株主総会における選任のときから、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
4.取締役寺山昭英は、社外取締役であります。
5.監査役塚田功及び辻谷公夫は、社外監査役であります。
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数(株) |
皆木 康之 | 1967年9月2日生 | 1992年6月 株式会社大洋図書入社 2000年3月 当社入社 2003年4月 当社財務経理部マネージャー 2013年1月 内部監査室 室長(現任) | 3,500 |
柳澤 宏之 | 1963年2月6日生 | 1986年10月 監査法人中央会計事務所(旧中 央青山監査法人)入所 1998年1月 柳澤・浅野公認会計士事務所 代表者(現任) 2001年11月 株式会社フィナンテック 監査役 2005年3月 株式会社ベストブライダル(現 株式会社ツカダ・グローバルホ ールディング)監査役(現任) 2010年5月 あると築地有限責任監査法人 社員(現任) 2017年11月 株式会社フィナンテック 取締役(現任) | - |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 事業等のリスク
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E30898] S100CPBN)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。