① 役員一覧
男性20名 女性0名 (役員のうち女性の比率-%)
|
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
取締役 会長 | 大 倉 喜 彦 | 1939年4月22日生 | |
1962年4月 | 大倉商事株式会社入社 | 1990年6月 | 同社取締役 | 1994年6月 | 同社常務取締役 | 1995年6月 | 当社監査役 | 1996年6月 | 大倉商事株式会社代表取締役専務取締役 | 1998年6月 | 同社代表取締役社長 | 1999年7月 | 財団法人(現 公益財団法人)大倉文化財団理事 | 1999年10月 | 同財団大倉集古館館長 | 2000年6月 | 株式会社リーガルコーポレーション監査役(現任) | 2000年6月 | 西戸崎開発株式会社取締役(現任) | 2001年6月 | 当社取締役 | 2001年6月 | 株式会社ニッピ監査役(現任) | 2001年9月 | 株式会社ホテルオークラ新潟取締役(現任) | 2002年6月 | 中央建物株式会社代表取締役社長(現任) | 2003年4月 | 学校法人関西大倉学園理事(現任) | 2010年6月 | 当社取締役会長(現任) | 2022年4月 | 公益財団法人大倉文化財団大倉集古館名誉館長(現任) |
| (注)3 | 2,800 |
代表取締役 社長 | 荻 田 敏 宏 | 1964年10月15日生 | |
1987年4月 | 当社入社 | 2003年2月 | 株式会社アオイ・インベストメント札幌取締役(現任) | 2004年6月 | 当社執行役員 | 2005年6月 | 当社上席執行役員 | 2005年6月 | 当社取締役 | 2007年3月 | 株式会社筑波学園ホテル取締役(現任) | 2008年5月 | 当社代表取締役社長(現任) | 2008年6月 | 株式会社ホテルオークラ東京取締役(現任) | 2008年6月 | 株式会社ホテルオークラエンタープライズ取締役(現任) | 2008年6月 | 株式会社ホテルオークラスペースソリューションズ取締役(現任) | 2010年5月 | 株式会社ホテルオークラ東京ベイ取締役(現任) | 2012年6月 | 株式会社ホテルオークラ福岡取締役(現任) | 2012年10月 | 当社企画本部長(現任) | 2017年6月 | 中央建物株式会社監査役(現任) | 2020年6月 | 当社開発営業本部長(現任) | 2022年6月 | 株式会社オークラニッコーホテルマネジメント代表取締役会長(現任) |
| (注)3 | 1,700 |
|
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
代表取締役 専務執行役員 | 成 瀬 正 治 | 1958年8月8日生 | |
1981年4月 | 当社入社 | 2009年6月 | 当社執行役員 | 2011年6月 | 当社取締役 | 2012年3月 | 株式会社京都ホテル取締役(現任) | 2013年6月 | 当社上席執行役員 | 2018年6月 | 当社常務執行役員管理本部長 | 2019年6月 | 株式会社コンチネンタルフーズ取締役(現任) | 2019年6月 | 当社代表取締役(現任) | 2019年6月 | 株式会社ホテルオークラエンタープライズ取締役(現任) | 2022年6月 | 当社専務執行役員管理本部長(現任) | 2022年6月 | 株式会社オークラニッコーホテルマネジメント代表取締役副社長(現任) | 2022年6月 | 株式会社グランドニッコー東京取締役(現任) | 2022年6月 | 株式会社ホテルオークラ東京代表取締役会長(現任) |
| (注)3 | 500 |
取締役 上席執行役員 | 石 丸 秀 敏 | 1960年12月17日生 | |
1985年4月 | トヨタ自動車株式会社入社 | 2003年11月 | ANAホテルズ&リゾーツ株式会社入社 ディレクター | 2007年8月 | 当社入社 | 2015年4月 | 当社事業本部事業企画部長 | 2015年10月 | 当社開発営業本部部長(現任) | 2016年6月 | 当社執行役員 | 2020年6月 | 当社上席執行役員(現任) |
| (注)3 | 100 |
取締役 | 松 下 正 幸 | 1945年10月16日生 | |
1968年4月 | 松下電器産業株式会社(現 パナソニック ホールディングス株式会社)入社 | 1978年6月 | 松下物流倉庫株式会社社長 | 1986年2月 | 松下電器産業株式会社取締役 | 1990年6月 | 同社常務取締役 | 1992年6月 | 同社専務取締役 | 1996年6月 | 同社取締役副社長 | 2000年6月 | 同社代表取締役副会長 | 2004年5月 | 社団法人(現 一般社団法人)関西経済同友会代表幹事 | 2007年5月 | 社団法人(現 公益社団法人)関西経済連合会副会長 | 2008年6月 | 当社取締役(現任) | 2011年12月 | 株式会社ピーエイチピー研究所代表取締役会長(現任) | 2017年6月 | パナソニック株式会社取締役副会長 | 2019年6月 | パナソニック株式会社特別顧問 | 2022年4月 | パナソニック ホールディングス株式会社特別顧問(現任) |
| (注)3 | ― |
|
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
取締役 | 古 賀 信 行 | 1950年8月22日生 | |
1974年4月 | 野村證券株式会社(現 野村ホールディングス株式会社)入社 | 1995年6月 | 同社取締役 | 1999年4月 | 同社常務取締役 | 2000年6月 | 同社取締役副社長 | 2001年10月 | 野村ホールディングス株式会社取締役副社長兼COO | 2003年4月 | 同社取締役社長兼CEO 野村證券株式会社取締役社長 | 2008年4月
| 野村證券株式会社取締役執行役会長 | 2011年6月 | 当社取締役(現任) | 2011年6月 | 野村ホールディングス株式会社取締役会長 | 2020年4月 | 同社取締役 | 2020年6月 | 同社特別顧問 | 2022年4月 | 同社名誉顧問(現任) |
| (注)3 | ― |
取締役 | 佐々江 賢一郎 | 1951年9月25日生 | |
1974年4月 | 外務省入省 | 2000年4月 | 内閣総理大臣秘書官 | 2001年4月 | 外務事務官 大臣官房審議官兼総合外交政策局 | 2002年3月 | 外務省経済局長 | 2005年1月 | 同省アジア大洋州局長 | 2008年1月 | 外務審議官 | 2010年8月 | 外務事務次官 | 2012年9月 | 特命全権大使 アメリカ合衆国駐箚 | 2018年6月 | 公益財団法人日本国際問題研究所理事長(現任) | 2018年8月 | 当社取締役(現任) |
| (注)3 | ― |
取締役 | 杉 山 博 孝 | 1949年7月1日生 | |
1974年4月 | 三菱地所株式会社入社 | 2007年6月 | 同社取締役 | 2010年4月 | 同社取締役兼専務執行役員 | 2010年6月 | 同社代表取締役 | 2011年4月 | 同社取締役社長 | 2016年6月 | 同社取締役代表執行役執行役社長 | 2017年4月 | 同社取締役会長 | 2019年6月 | 当社取締役(現任) | 2023年4月 | 三菱地所株式会社取締役(現任) |
| (注)3 | ― |
|
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
取締役 | 岡 本 圀 衞 | 1944年9月11日生 | |
1969年6月 | 日本生命保険相互会社入社 | 1995年7月 | 同社取締役 調査部長兼広報部長 | 1997年3月 | 同社取締役 財務企画部長 | 1998年9月 | 同社取締役 金融商品業務部長兼財務企画部長 | 1999年3月 | 同社常務取締役 | 2002年3月 | 同社専務取締役 | 2005年4月 | 同社代表取締役社長 | 2011年4月 | 同社代表取締役会長 | 2018年4月 | 同社取締役相談役 | 2018年7月 | 同社相談役(現任) | 2020年6月 | 当社取締役(現任) |
| (注)3 | ― |
取締役 | 渡 邉 光一郎 | 1953年4月16日生 | |
1976年4月 | 第一生命保険相互会社(現 第一生命保険株式会社)入社 | 2001年7月 | 同社取締役企画・調査本部長兼企画第一部長 | 2004年4月 | 同社常務取締役 | 2004年7月 | 同社常務執行役員 | 2007年7月 | 同社取締役常務執行役員 | 2008年4月 | 同社取締役専務執行役員 | 2010年4月 | 第一生命保険株式会社代表取締役社長 | 2016年10月 | 第一生命ホールディングス株式会社代表取締役社長 | 2016年10月 | 第一生命保険株式会社代表取締役社長 | 2017年4月 | 第一生命ホールディングス株式会社代表取締役会長 | 2017年4月 | 第一生命保険株式会社代表取締役会長 | 2020年6月 | 第一生命保険株式会社取締役会長 | 2020年6月 | 当社取締役(現任) | 2020年6月 | 第一生命ホールディングス株式会社取締役会長 | 2023年4月 | 同社取締役(現任) |
|
2023年4月 | 第一生命保険株式会社特別顧問(現任) |
| (注)3 | ― |
取締役 専務執行役員 | 大 倉 喜久彦 | 1970年1月12日生 | |
1992年4月 | 株式会社三菱銀行入行(現 株式会社三菱UFJ銀行) | 2015年4月 | ブラウン・ブラザーズ・ハリマン・インベストメント・サービス株式会社 マネージングディレクター | 2019年5月 | 中央建物株式会社代表取締役副社長(現任) | 2019年12月 | ホテルオークラアムステルダムB.V.社長(現任) | 2020年6月 | 当社常務執行役員 | 2022年6月 | 株式会社グランドニッコー東京代表取締役会長(現任) | 2022年6月 | 株式会社オークラニッコーホテルマネジメント代表取締役社長(現任) | 2022年6月 | 当社専務執行役員(現任) |
| (注)3 | ― |
|
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
取締役 常務執行役員 | 石 垣 聡 | 1967年7月27日生 | |
1991年4月 | 当社入社 | 2007年6月 | 当社執行役員 | 2011年6月 | 当社取締役(現任) | 2012年6月 | 当社上席執行役員 | 2017年6月 | 株式会社ホテルオークラ神戸代表取締役社長、総支配人(現任) | 2018年6月 | 当社常務執行役員(現任) |
| (注)3 | 400 |
取締役 常務執行役員 | 梅 原 真 次 | 1959年6月11日生 | |
1983年4月 | 当社入社 | 2012年6月 | 当社執行役員 | 2015年6月 | 当社取締役(現任) | 2015年10月 | 当社ホテルオークラ東京本館再開発準備室室長 | 2016年6月 | 当社上席執行役員 | 2016年6月 | 株式会社ホテルオークラスペースソリューションズ取締役(現任) | 2019年6月 | 当社常務執行役員(現任) | 2020年6月 | 株式会社ホテルオークラエンタープライズ取締役(現任) | 2022年6月 | 株式会社ホテルオークラ東京代表取締役社長(現任) |
| (注)3 | 400 |
取締役 常務執行役員 | ハーマン・ ダブラー | 1959年1月13日生 | |
1979年9月 | ホテルオークラアムステルダム入社 | 2012年6月 | 当社執行役員 | 2015年6月 | 当社上席執行役員 | 2019年6月 | 株式会社オークラニッコーホテルマネジメント専務執行役員(現任) | 2019年6月 | 当社常務執行役員(現任) | 2020年6月 | 当社取締役(現任) |
| (注)3 | ― |
取締役 常務執行役員 | 正 岡 久 光 | 1961年10月11日生 | |
1988年11月 | 株式会社ホテルオークラエンタープライズ入社 | 2008年6月 | 当社執行役員 | 2015年6月 | 当社上席執行役員 | 2019年4月 | 株式会社コンチネンタルフーズ取締役会長(現任) | 2019年6月 | 当社取締役(現任) | 2019年6月 | 株式会社ホテルオークラエンタープライズ代表取締役社長(現任) | 2020年6月 | 当社常務執行役員(現任) |
| (注)3 | 300 |
|
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
取締役 常務執行役員 | 髙 栁 健 二 | 1968年3月31日生 | |
1991年4月 | 当社入社 | 2013年6月 | 当社執行役員 | 2017年6月 | 当社上席執行役員 | 2020年6月 | 当社常務執行役員(現任) | 2022年6月 | 株式会社ホテルオークラ東京代表取締役専務兼The Okura Tokyo 総支配人(現任) |
| (注)3 | 200 |
監査役 (常勤) | 米 谷 悦 男 | 1961年8月29日生 | |
1984年4月 | 当社入社 | 2011年4月 | オークラガーデンホテル上海総経理室長兼財務部長 | 2021年6月 | 当社執行役員 | 2022年2月 | 株式会社オークラニッコーホテルマネジメント上席執行役員 | 2022年6月 | 当社常勤監査役(現任) | 2022年6月 | 株式会社ホテルオークラ東京監査役(現任) | 2022年6月 | 株式会社ホテルオークラエンタープライズ監査役(現任) | 2022年6月 | 株式会社オークラニッコーホテルマネジメント監査役(現任) | 2022年6月 | 株式会社グランドニッコー東京監査役(現任) |
| (注)4 | ― |
監査役 | 岡 田 明 重 | 1938年4月9日生 | |
1963年4月 | 株式会社三井銀行入行 | 1992年4月 | 株式会社さくら銀行取締役企画本部総合企画部長 | 1995年6月 | 同行常務取締役 | 1996年6月 | 同行専務取締役 | 1997年6月 | 同行頭取 | 2001年4月 | 株式会社三井住友銀行取締役会長 | 2002年12月 | 株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役会長(兼任) | 2005年6月 | 株式会社三井住友銀行特別顧問 | 2006年6月 | 当社監査役(現任) | 2010年4月 | 株式会社三井住友銀行名誉顧問(現任) |
| (注)4 | ― |
監査役 | 齋 藤 宏 | 1944年3月29日生 | |
1966年4月 | 株式会社日本興業銀行入行 | 1994年6月 | 同行取締役営業第六部長 | 1997年2月 | 同行常務取締役 | 2000年9月 | 株式会社みずほホールディングス常務執行役員 | 2002年1月 | 同社取締役 | 2002年4月 | 株式会社みずほコーポレート銀行取締役頭取 | 2003年1月 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ取締役 | 2006年6月 | 当社監査役(現任) | 2009年4月 | 株式会社みずほコーポレート銀行取締役会長 | 2010年6月
| 株式会社みずほフィナンシャルグループ特別顧問 | 2011年7月 | みずほフィナンシャルグループ名誉顧問(現任) |
| (注)4 | ― |
|
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
監査役 | 平 野 信 行 | 1951年10月23日生 | |
1974年4月 | 株式会社三菱銀行入行 | 2006年1月 | 株式会社三菱東京UFJ銀行常務取締役 | 2008年10月 | 同行専務取締役 | 2009年6月 | 同行副頭取 | 2012年4月 | 同行頭取 | 2016年4月 | 同行取締役会長 | 2018年4月 | 株式会社三菱UFJ銀行取締役会長 | 2019年4月 | 同行取締役 | 2021年4月 | 同行特別顧問(現任) | 2022年6月 | 当社監査役(現任) |
| (注)4 | ― |
計 | | 6,400 |
(注) 1 取締役のうち松下正幸、古賀信行、佐々江賢一郎、杉山博孝、岡本圀衞、渡邉光一郎の各氏は社外取締役であります。
2 監査役のうち岡田明重、齋藤宏、平野信行の各氏は社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役 岡田明重、齋藤宏、平野信行、米谷悦男の各氏の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役及び社外監査役の兼務する会社と当社の間には、定常的な取引や資金の借入があります。いずれの取引も、一般的な取引条件に基づいた取引であり、社外取締役個人及び社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。
当社の社外取締役及び社外監査役の兼務する会社では当社株式を所有しております(各会社の所有株式数の最大割合6.9%)。これらは社外取締役個人及び社外監査役個人に特別利害関係を有するものではありません。