有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100AGDH
株式会社マーベラス 役員の状況 (2017年3月期)
男性11名 女性 -名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1 取締役中村俊一及び有馬 誠の両氏は、社外取締役であります。
2 監査役小野忠彦及び宮﨑 尚の両氏は、社外監査役であります。
3 2017年6月20日から選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
4 2014年6月23日から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
5 2015年6月23日から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
7 補欠監査役的塲正道氏は、補欠の社外監査役であります。
8 当社は、取締役会の意思決定機能及び監督機能と業務執行機能を分離し、役割と責任を明確化して、それぞれの機能強化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は14名で、就任者は次のとおりであります。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
取締役会長 兼社長CEO (代表取締役) | - | 中山 晴喜 | 1964年8月13日生 | 1989年4月 | 株式会社バンダイ入社 | (注)3 | 5,481,700 |
1992年8月 | 株式会社エヌエイチインターナショナル代表取締役(現任) | ||||||
1993年4月 | 株式会社セガ・エンタープライゼス入社 | ||||||
1994年4月 | 財団法人 中山隼雄科学技術文化財団(現 公益財団法人 中山隼雄科学技術文化財団)常務理事 | ||||||
1997年6月 | 当社設立 代表取締役社長 | ||||||
1998年12月 | 株式会社アミューズキャピタル取締役 | ||||||
1999年5月 | 株式会社カズプロジェクト取締役 | ||||||
2000年5月 | 株式会社エーアイエレクトロニクス取締役 | ||||||
2003年3月 | 株式会社ビクターインタラクティブソフトウェア代表取締役社長 | ||||||
2004年4月 | 株式会社アミューズキャピタルインベストメント代表取締役社長(現任) | ||||||
2004年12月 | Rising Star Games Limited. CEO | ||||||
2005年4月 | 株式会社マーベラススタジオ取締役会長 | ||||||
2005年5月 | Marvelous Entertainment USA, Inc. CEO | ||||||
2005年6月 | 株式会社マーベラスインタラクティブ代表取締役会長 株式会社マーベラス音楽出版代表取締役社長 | ||||||
2006年3月 | 株式会社マーベラスインタラクティブ取締役会長 | ||||||
2006年4月 | 財団法人 中山隼雄科学技術文化財団(現 公益財団法人 中山隼雄科学技術文化財団)理事長(現任) | ||||||
2011年9月 | 株式会社トラスト・テック取締役(現任) | ||||||
2011年10月 | 当社取締役会長 | ||||||
2012年3月 | XSEED JKS, Inc.(現 Marvelous USA, Inc.) Chairman兼CEO | ||||||
2012年4月 | MAQL Europe Limited(現 Marvelous Europe Limited) Chairman | ||||||
2012年9月 | XSEED JKS, Inc.(現 Marvelous USA, Inc.) Chairman(現任) | ||||||
2013年1月 | 株式会社エンタースフィア取締役 | ||||||
2013年4月 | 当社代表取締役会長 | ||||||
2014年4月 | 当社代表取締役会長CEO | ||||||
2015年4月 | 当社代表取締役会長兼社長CEO(現任) | ||||||
2016年10月 | 株式会社代々木アニメーション学院取締役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
取締役副会長 | アミューズメント事業部担当 | 許田 周一 | 1953年9月8日生 | 1978年4月 | 株式会社野村トーイ入社 | (注)3 | 13,200 |
1987年9月 | 株式会社セガ・エンタープライゼス入社 | ||||||
1994年10月 | 株式会社セガ・ユナイテッド取締役 | ||||||
1998年1月 | 株式会社セガ・ミューズ取締役営業本部長 | ||||||
2001年1月 | 株式会社カプコン入社 | ||||||
2003年7月 | 同社常務執行役員CS国内事業統括 | ||||||
2005年10月 | 株式会社クインランド娯楽事業部長 | ||||||
2006年7月 | 株式会社NESTAGE取締役 | ||||||
2007年3月 | 同社専務取締役 | ||||||
2007年7月 | 株式会社AQインタラクティブ 国内営業部長 | ||||||
2008年6月 | 同社CS事業本部長 | ||||||
2009年1月 | 同社営業部長 | ||||||
2009年11月 | 同社営業企画部長 | ||||||
2010年2月 | 同社ソフトウェア事業部営業企画部長 | ||||||
2010年4月 | 同社ソフトウェア事業部長 | ||||||
2010年6月 | 同社代表取締役社長 XSEED JKS, Inc.(現 Marvelous USA, Inc.) Director | ||||||
2011年10月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
2014年4月 | 当社代表取締役社長COO | ||||||
2015年4月 | 当社取締役副会長 アミューズメント事業部管掌 | ||||||
2016年4月 | 当社取締役副会長 コンシューマ事業本部長 | ||||||
2017年4月 | 当社取締役副会長 アミューズメント事業部担当(現任) | ||||||
取締役副社長 COO (代表取締役) | デジタルコンテンツ事業本部長 | 泉水 敬 | 1964年3月28日生 | 1986年8月 | 株式会社リクルート入社 | (注)3 | 5,000 |
1996年10月 | SAPジャパン株式会社入社 | ||||||
1998年1月 | 同社東京開発センター ゼネラルマネージャー | ||||||
1999年7月 | 同社マーケティング&アライアンス担当 バイスプレジデント | ||||||
2000年10月 | ICGジャパン株式会社入社 ビジネスオペレーション担当マネージングディレクター | ||||||
2002年5月 | 日本マイクロソフト株式会社入社 Xbox事業本部マーケティング本部長 | ||||||
2006年4月 | 同社執行役 ホーム&エンターテイメント事業本部長 | ||||||
2011年7月 | 同社執行役 インタラクティブ・エンターテイメント・ビジネスゼネラルマネージャー | ||||||
2016年2月 | 当社顧問 | ||||||
2016年6月 | 当社代表取締役副社長Co-COO | ||||||
2016年10月 | Marvelous USA, Inc. Director(現任) | ||||||
Marvelous Europe Limited Chairman(現任) | |||||||
2017年3月 | 株式会社ジー・モード取締役(現任) | ||||||
2017年4月 | 当社代表取締役副社長COO デジタルコンテンツ事業本部長(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
取締役副社長 | ゲームスタジオ本部長 | 青木 利則 | 1971年3月1日生 | 1993年4月 | 株式会社セガ・エンタープライゼス入社 | (注)3 | 75,600 |
1998年2月 | 株式会社セガ・フードワークス取締役 | ||||||
1999年7月 | 株式会社アミューズキャピタル取締役 株式会社アートゥーン取締役 | ||||||
2001年1月 | 当社入社 社長室長 | ||||||
2001年6月 | 株式会社キャビア取締役 当社取締役 社長室長 | ||||||
2004年6月 | 当社常務取締役 | ||||||
2007年6月 | 当社常務取締役 アドミニストレーションデパートメント チーフアドミニストラクティブオフィサー | ||||||
2009年2月 | 当社常務取締役 デジタルコンテンツカンパニー プレジデント | ||||||
2009年6月 | Marvelous Entertainment USA,Inc. Director | ||||||
2010年1月 | ONE-UP株式会社(現 株式会社ジー・モード)取締役 | ||||||
2011年2月 | 財団法人 中山隼雄科学技術文化財団(現 公益財団法人 中山隼雄科学技術文化財団)理事 | ||||||
2011年10月 | 当社取締役 コンシューマ事業部長 | ||||||
2011年11月 | XSEED JKS, Inc.(現 Marvelous USA, Inc.) Director | ||||||
2012年2月 | 当社取締役 デジタルコンテンツ事業部長 | ||||||
2012年4月 | 当社取締役副社長 デジタルコンテンツ事業部長 | ||||||
2013年2月 | 当社取締役副社長 デジタルコンテンツ事業本部長 | ||||||
2013年10月 | 当社取締役副社長 デジタルコンテンツ事業本部長兼オンラインコンテンツ事業部長 | ||||||
2014年4月 | 当社取締役副社長DeptCOO デジタルコンテンツ事業本部長兼オンラインコンテンツ事業部長 | ||||||
2015年4月 | 当社代表取締役副社長COO デジタルコンテンツ事業本部長兼オンラインコンテンツ事業部長 | ||||||
株式会社ジー・モード取締役 | |||||||
2015年6月 | 当社代表取締役副社長COO デジタルコンテンツ事業本部長兼オンラインコンテンツ事業部長兼オンラインコンテンツ事業部アジア戦略部長 | ||||||
2015年11月 | 当社代表取締役副社長COO デジタルコンテンツ事業本部長 | ||||||
2016年6月 | 当社代表取締役副社長Co-COO デジタルコンテンツ事業本部長 | ||||||
2016年8月 | 当社代表取締役副社長Co-COO デジタルコンテンツ事業本部長兼オンラインコンテンツ事業部長 | ||||||
2017年4月 | 当社取締役副社長 ゲームスタジオ本部長(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
常務取締役 | 音楽映像事業部長 | 松本 慶明 | 1965年11月4日生 | 1990年8月 | 株式会社ポニーキャニオン入社 | (注)3 | 94,200 |
1997年6月 | 当社取締役 | ||||||
2000年6月 | 当社常務取締役 | ||||||
2001年7月 | 株式会社マーベラス音楽出版取締役 | ||||||
2005年4月 | 株式会社マーベラススタジオ(現 株式会社デルファイサウンド)取締役 | ||||||
2005年6月 | 株式会社マーベラス音楽出版取締役 | ||||||
2007年6月 | 当社常務取締役 オーディオ&ヴィジュアルカンパニー プレジデント | ||||||
2011年9月 | 株式会社デルファイサウンド取締役(現任) | ||||||
2011年10月 | 当社取締役 音楽映像事業部長兼音楽映像制作部長 | ||||||
2013年5月 | 当社取締役 音楽映像事業部長 | ||||||
2015年4月 | 当社常務取締役 音楽映像事業部長(現任) | ||||||
取締役 CFO | 管理統括本部長兼情報システム部長 | 加藤 征一郎 | 1963年1月29日生 | 1986年4月 | 日本電気株式会社入社 | (注)3 | 4,000 |
1998年9月 | ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン入社 | ||||||
2002年3月 | 株式会社アトラス入社 事業戦略室シニアアソシエイト | ||||||
2003年5月 | 同社事業戦略室長 | ||||||
2004年6月 | 株式会社シーアンドシーメディア取締役 | ||||||
2004年10月 | 株式会社アトラス 遊技機事業部長兼経営企画室副室長 | ||||||
2005年6月 | 同社取締役 遊技機事業部長兼経営企画室長兼HR室長 | ||||||
2007年8月 | Atlus U.S.A. Inc. Director | ||||||
2007年10月 | 株式会社アトラス取締役執行役員 経営企画室長兼CSC部長 | ||||||
2009年10月 | 株式会社マッドハウス取締役 | ||||||
2011年2月 | 同社専務取締役 | ||||||
2011年9月 | 株式会社マッドボックス代表取締役社長 | ||||||
2014年6月 | 当社取締役CFO 管理統括本部長 | ||||||
2015年3月 | Marvelous Europe Limited Director(現任) | ||||||
2015年4月 | Marvelous USA, Inc. Director(現任) | ||||||
株式会社ジー・モード代表取締役社長(現任) | |||||||
2015年11月 | 当社取締役CFO 管理統括本部長兼情報システム部長(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
取締役 | - | 中村 俊一 | 1947年2月8日生 | 1970年9月 | コンピューターサービス株式会社入社 | (注)3 | 46,500 |
1984年4月 | 株式会社セガ・エンタープライゼス取締役 | ||||||
1998年4月 | 財団法人 中山隼雄科学技術文化財団(現 公益財団法人 中山隼雄科学技術文化財団)理事 | ||||||
2003年4月 | 株式会社セガ専務執行役員CFOコーポレイト統括本部長 | ||||||
2003年6月 | 株式会社セガトイズ取締役副社長 | ||||||
2005年6月 | カルビー株式会社取締役CFO | ||||||
2006年3月 | 株式会社アミューズキャピタル専務取締役 | ||||||
2006年4月 | 財団法人 中山隼雄科学技術文化財団(現 公益財団法人 中山隼雄科学技術文化財団)常務理事(現任) | ||||||
2006年6月 | 株式会社インターワークス監査役 | ||||||
2007年2月 | 株式会社ライブウェア代表取締役社長 | ||||||
2007年6月 | ONE-UP株式会社(現 株式会社ジー・モード)取締役 | ||||||
2008年7月 | 株式会社ライブウェア取締役 | ||||||
2009年6月 | 株式会社AQインタラクティブ取締役 | ||||||
株式会社インターワークス取締役(現任) | |||||||
2010年1月 | 株式会社デルファイサウンド取締役 | ||||||
2011年4月 | 株式会社アミューズキャピタル代表取締役社長(現任) | ||||||
2011年10月 | 当社取締役(現任) | ||||||
取締役 | - | 有馬 誠 | 1956年10月20日生 | 1980年4月 | 倉敷紡績株式会社入社 | (注)3 | - |
1987年8月 | 株式会社リクルート入社 | ||||||
1988年4月 | リクルート国際VAN株式会社取締役 | ||||||
1996年4月 | ヤフー株式会社入社 | ||||||
1996年6月 | 同社取締役 | ||||||
2000年6月 | 同社常務取締役 | ||||||
2003年6月 | 株式会社パソナキャレント(現 株式会社パソナ パソナキャリアカンパニー)代表取締役社長 | ||||||
2004年10月 | 株式会社アイ・アム(現 株式会社インターワークス)設立 代表取締役社長 | ||||||
2008年10月 | 同社取締役会長 | ||||||
2010年1月 | グーグル株式会社代表取締役 | ||||||
2014年2月 | 株式会社MAKコーポレーション代表取締役社長(現任) | ||||||
2014年10月 | アドロール株式会社取締役会長 兼 アドロール・グローバル副社長(現任) | ||||||
2015年12月 | C Channel株式会社取締役(現任) | ||||||
2016年4月 | 株式会社マイナビ 特別顧問(現任) | ||||||
2016年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
2016年9月 | 株式会社インターワークス顧問(現任) | ||||||
常勤監査役 | - | 名子 俊男 | 1960年12月8日生 | 1984年4月 | 株式会社福徳相互銀行入行 | (注)4 | 300 |
2002年6月 | 株式会社明響社入社 | ||||||
2005年5月 | 同社執行役員 経営企画部長 | ||||||
2007年12月 | 丸善株式会社入社 管理本部経理・財務部副部長 | ||||||
2008年5月 | 同社管理本部予算管理部長 | ||||||
2010年8月 | 株式会社AQインタラクティブ入社 法務・監査室長 | ||||||
2011年10月 | 当社法務・監査室長 | ||||||
2013年1月 | 株式会社エンタースフィア監査役 | ||||||
2014年4月 | 当社内部監査室長 | ||||||
2014年6月 | 当社常勤監査役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
監査役 | - | 小野 忠彦 | 1944年2月19日生 | 1971年4月 | トヨタ自動車工業株式会社(現 トヨタ自動車株式会社)入社 | (注)5 | - |
1976年11月 | フジテック株式会社入社 技術部長 | ||||||
1979年6月 | 同社取締役 生産技術センター長 | ||||||
1989年7月 | 株式会社セガ・エンタープライゼス取締役 生産本部長 | ||||||
1998年4月 | 財団法人 中山隼雄科学技術文化財団(現 公益財団法人 中山隼雄科学技術文化財団)評議員(現任) | ||||||
1998年6月 | 株式会社セガ・ロジスティクスサービス代表取締役社長 | ||||||
2006年1月 | 株式会社TV・ポータル代表取締役社長 | ||||||
2008年8月 | 東京ベイネットワーク株式会社 常務執行役員営業本部長 | ||||||
2013年3月 | 株式会社TV・ポータル退社 | ||||||
2015年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
監査役 | - | 宮﨑 尚 | 1953年1月24日生 | 1975年4月 | 品川信用組合(現 大東京信用組合)入組 | (注)5 | - |
1984年11月 | 株式会社セガ・エンタープライゼス入社 | ||||||
2001年2月 | 株式会社オアシスパーク監査役 | ||||||
2001年6月 | 株式会社セガ 経理財務本部経理部長 | ||||||
2006年4月 | 同社コーポレート統括本部財務部長 | ||||||
2007年6月 | 同社常勤監査役 | ||||||
セガサミーホールディングス株式会社監査役 | |||||||
2009年6月 | 株式会社セガ・ロジスティクスサービス監査役 | ||||||
2009年12月 | 株式会社セガ ビーリンク(現 株式会社セガ エンタテインメント)監査役 | ||||||
2015年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
計 | 5,720,500 |
2 監査役小野忠彦及び宮﨑 尚の両氏は、社外監査役であります。
3 2017年6月20日から選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
4 2014年6月23日から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
5 2015年6月23日から選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) | |
的塲 正道 | 1947年11月17日生 | 1971年4月 | 株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行) 入行 | - |
1987年6月 | 同行大連駐在員事務所 所長 | |||
1992年4月 | 同行クアラルンプール駐在員事務所 所長 | |||
1993年10月 | 同行ラブアン支店 支店長 | |||
1997年3月 | フォレストオーバーシーズ株式会社 管理部部長 | |||
1999年3月 | 同社総務部総務担当部長 | |||
1999年4月 | 大連森茂大厦有限公司 董事総経理 | |||
2002年7月 | 上海森茂国際房地産有限公司 総経理 | |||
2007年12月 | 森大厦(上海) 房地産管理諮詢有限公司 上海ガーデンプラザ総支配人 | |||
2009年2月 | 森ビル株式会社 中国事業本部IR担当 兼 上海森茂国際房地産有限公司 董事 | |||
2009年6月 | 上海環球金融中心投資株式会社監査役 | |||
2014年4月 | 東京平田日本語学院非常勤講師(現任) | |||
2015年6月 | 株式会社インターワークス監査役(現任) |
8 当社は、取締役会の意思決定機能及び監督機能と業務執行機能を分離し、役割と責任を明確化して、それぞれの機能強化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は14名で、就任者は次のとおりであります。
地 位 | 氏 名 | 担 当 |
執行役員 | 許田 周一 | アミューズメント事業部担当 |
執行役員 | 泉水 敬 | デジタルコンテンツ事業本部長 |
執行役員 | 青木 利則 | ゲームスタジオ本部長 |
執行役員 | 松本 慶明 | 音楽映像事業部長 |
執行役員 | 加藤 征一郎 | 管理統括本部長兼情報システム部長 |
執行役員 | 橋本 嘉史 | ゲームスタジオ本部Mスタジオ長 |
執行役員 | 丹羽 隆之 | 開発本部長 |
執行役員 | 齋藤 伸一 | ゲームスタジオ本部第2スタジオ長 |
執行役員 | 岡田 茂 | プロダクト推進部長 |
執行役員 | 猪野 洋 | デジタルコンテンツ事業本部オンライン事業部長 |
執行役員 | 高木 謙一郎 | ゲームスタジオ本部HONEY∞PARADE GAMESスタジオ長 |
執行役員 | 板倉 基之 | ゲームスタジオ本部第3スタジオ長 |
執行役員 | 佃 健一郎 | ゲームスタジオ本部第1スタジオ長 |
執行役員 | 古川 由隆 | 音楽映像事業部副事業部長兼ステージ制作部長 |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 事業等のリスク
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02467] S100AGDH)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。