有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100ABOD
株式会社メタリアル 役員の状況 (2017年2月期)
男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20.0%)
(注)1.取締役秀島 博規及び石村 俊一は、社外取締役であります。
2.監査役皆良田 秀利、須藤 智雄及び古賀 崇広は、社外監査役であります。
3.2017年5月27日開催の第13回定時株主総会終結の時から、2019年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.2015年9月24日開催の臨時株主総会終結の時から、2019年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.当社では、業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、6名で、グループCEO五石 順一、執行社長COO兼グループ管理本部長皷谷 隆志、マーケティング本部長CMOジェイコブソン 陽子、GLOZE事業部長ZOO請川 博子、MT事業部長MOO宮崎 定智、社長室長酒井 利之で構成されております。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
代表取締役 | CEO | 五石 順一 | 1964年12月25日生 | 1989年4月 株式会社ノヴァ入社 1991年4月 同社 経営企画課長 1993年4月 同社 経営企画室長 2000年1月 株式会社グローヴァ 代表取締役(現任) 2001年3月 株式会社海外放送センター(現・株式会社グローヴァ) 代表取締役 2004年2月 有限会社Pearly Gates(現当社) 代表取締役CE0(現任) 2016年8月 株式会社エニドア 取締役(現任) | (注) 3 | 2,541,600 |
取締役 | 執行社長COO 兼 グループ管理本部長 | 皷谷 隆志 | 1963年5月22日生 | 1986年4月 株式会社西武百貨店入社(現・株式会社そごう・西武) 1997年9月 株式会社ノヴァ入社 2002年10月 株式会社アドバンスクリエイト入社 2002年12月 同社 取締役 2003年10月 株式会社アドバンスメディアマーケティング(現・株式会社保険市場) 代表取締役社長 2004年11月 株式会社パソナインシュアランス(現・株式会社パソナ) 常務取締役 2006年4月 KOBE証券株式会社(現・インヴァスト証券株式会社)入社 2006年7月 同社 総合企画部長 2007年3月 当社入社 グループ管理本部長 2008年2月 当社 取締役執行役員営業本部長 2008年10月 当社 取締役執行社長COO 2013年9月 当社 取締役管理本部長 2014年3月 当社 取締役執行社長COO 2016年11月 当社 取締役執行社長COO兼グループ管理本部長 (現任) | (注) 3 | 360,000 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
取締役 | マーケティング本部長 CMO | ジェイコブソン 陽子 | 1967年9月12日生 | 1990年4月 第一生命保険相互会社(現・第一生命保険株式会社)入社 1994年2月 株式会社ノヴァ入社 1996年11月 同社 経営企画課長 2000年1月 株式会社グローヴァ 取締役 2003年4月 株式会社ノヴァ 経営企画室室長代理 2003年7月 有限会社言語技術研究所設立 取締役 2004年4月 株式会社Pearly Gates(現・当社) 取締役(現任) 2004年8月 当社 最高企画責任者 2004年11月 当社 グループ戦略本部長 2006年9月 当社 グループ営業本部長 2007年3月 株式会社グローヴァ GLOVA Medicalマネージャー 2008年2月 当社 グループ管理本部長 2011年12月 当社 マーケティング本部長CMO(現任) 2016年3月 株式会社海外放送センター(現・株式会社グローヴァ)取締役執行社長COO | (注) 3 | 465,600 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
取締役 | GLOZE 事業部長 ZOO | 請川 博子 | 1967年1月2日生 | 1990年4月 株式会社太陽道路(現・スバル興業株式会社)入社 1991年5月 株式会社ビジュアルジャパン入社 1996年9月 株式会社ノヴァ入社 1999年4月 株式会社夢建人入社 2000年10月 株式会社グローヴァ入社 2004年11月 同社HRカンパニー 執行社長 2005年8月 株式会社海外放送センター(現・株式会社グローヴァ)取締役 2006年3月 株式会社グローヴァ 取締役 2006年7月 同社 取締役ウェブツーカンパニー 2006年12月 当社 グループ営業本部 マーケティング室室長 2007年6月 当社 グループ管理本部 マーケティング室室長 2008年2月 当社 マーケティング本部 マーケティング室室長 2008年7月 当社 営業本部 法人営業部営業企画室室長 2008年10月 当社 内部監査室長 兼 営業本部営業企画室長 2009年2月 当社 内部監査室長 兼 マーケティング室長 2011年12月 当社 執行役員 兼 株式会社グローヴァGLOZE事業部長ZOO 2012年9月 株式会社グローヴァ 取締役GLOZE事業部長ZOO 2014年3月 当社 執行役員GLOZE事業部長ZOO 2015年5月 当社 取締役GLOZE事業部長ZOO(現任) | (注) 3 | 20,400 |
取締役 | MT事業部長 MOO | 宮崎 定智 | 1973年2月20日生 | 1998年4月 株式会社ノヴァ 入社 2005年9月 当社 入社 2008年2月 当社 執行役員法人営業部長 2008年10月 当社 執行役員営業本部長 2014年3月 当社 執行役員MT事業部長MOO 2016年5月 当社 取締役MT事業部長MOO(現任) | (注) 3 | 76,000 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
取締役 | - | 秀島 博規 | 1949年4月16日生 | 1973年4月 和光証券株式会社(現・みずほ証券株式会社)入社 1982年12月 和光アメリカ株式会社 副社長 1986年4月 株式会社和光経済研究所(現・株式会社日本投資環境研究所) 産業調査課長 1989年6月 和光証券株式会社(現・みずほ証券株式会社) 債券営業部商品課長 1995年3月 同社 新宿支店長 1997年3月 同社 金融法人部長 2000年4月 新光証券株式会社(現・みずほ証券株式会社) 大阪支店企業開発部長 2004年2月 有限会社J&I 代表取締役(現任) 2004年2月 株式会社アイピーオーバンク 取締役 2004年3月 財団法人ユースワーカー能力開発協会(現・公益財団法人日本ユースリーダー協会) 理事(現任) 2004年3月 株式会社フラバミン 取締役(現任) 2004年4月 学校法人日野学園(現・学校法人東京滋慶学園) 評議員 2004年4月 株式会社Pearly Gates(現・当社) 取締役(現任) 2004年6月 株式会社バックスグループ監査役 2005年3月 株式会社エフエムちゅうおう 監査役(現任) 2005年3月 学校法人神戸滋慶学園 評議員(現任) 2005年5月 株式会社マーベル(現・C.H.C.システム株式会社) 取締役 2005年6月 株式会社JIK 代表取締役(現任) 2005年6月 株式会社シーブイミックス監査役 2006年10月 ビービーネット株式会社 取締役 2007年5月 ビービーネット株式会社 代表取締役 2008年2月 C.H.C.システム株式会社 取締役(現任) 2010年7月 ヒュービットジェノミクス株式会社 取締役(現任) 2012年6月 株式会社THANNナチュラル 取締役(現任) 2014年6月 バイオコモ株式会社 取締役(現任) | (注) 3 | 209,600 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
取締役 | - | 石村 俊一 | 1950年2月13日生 | 1974年4月 野村證券株式会社入社 1996年12月 同社 公開引受部長 1998年6月 国際証券株式会社(現・三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社) 執行役員 2001年1月 ナスダックジャパン株式会社 上席副社長 2002年1月 CSKベンチャーキャピタル株式会社(現・株式会社ウィズ・パートナーズ) 顧問 2002年3月 同社 代表取締役専務 2003年5月 同社 代表取締役社長 2006年12月 ビジネスエクステンション株式会社 代表取締役社長 2006年12月 株式会社クオカード 代表取締役社長 2009年3月 株式会社CSKホールディングス(現・SCSK株式会社) 執行役員 2009年3月 株式会社サービスウェア・コーポレーション(現・株式会社SCSKサービスウェア) 代表取締役会長 2009年3月 株式会社CSKコミュニケーションズ(現・株式会社SCSKサービスウェア) 代表取締役会長 2009年3月 株式会社CSKマーケティング(現・株式会社SCSKサービスウェア) 代表取締役会長 2009年7月 株式会社CSKサービスウェア(現・株式会社SCSKサービスウェア) 代表取締役社長 2009年7月 株式会社CSK SYSTEMS (DALIAN)CO.LTD 董事長 2009年9月 株式会社CSKプレッシェンド(現・SCSKプレッシェンド) 取締役 2011年4月 株式会社CSK(現・株式会社SCSK) 専務執行役員 2011年10月 株式会社SCSK 取締役専務執行役員 2012年4月 有限会社OBSESSION代表取締役(現任) 2012年7月 株式会社THANNナチュラル代表取締役社長(現任) 2013年5月 当社 取締役(現任) 2014年8月 インスペック株式会社 取締役(現任) 2015年3月 テラ株式会社(現・クラーロ株式会社) 取締役(現任) 2016年4月 エッジ・ラボ株式会社 代表取締役(現任) | (注) 3 | 81,200 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
常勤監査役 | - | 皆良田 秀利 | 1949年5月2日生 | 1973年4月 三井信託銀行株式会社(現・三井住友信託銀行株式会社)入社 1999年10月 十字屋証券株式会社(現・十字屋ホールディングス株式会社)出向 2001年10月 BNP信託銀行株式会社(現・株式会社新銀行東京)入行 2002年2月 ファンシーツダ株式会社(現・株式会社ニチモクファンシーマテリアル)入社 2003年9月 同社 代表取締役社長 2007年3月 フクヤマ食品株式会社 専務取締役 2008年3月 株式会社ケークリエイツ 代表取締役社長 2013年12月 当社 常勤監査役(現任) 2016年8月 株式会社エニドア 監査役(現任) | (注) 4 | 16,000 |
監査役 | - | 須藤 智雄 | 1947年3月21日生 | 1970年4月 株式会社富士銀行(現・株式会社みずほ銀行)入行 1990年4月 同行香港証券現地法人 Fuji International Finance(HK)Ltd. 社長 1995年6月 同行英国証券現地法人 Fuji International Finance,plc 社長 1998年5月 同行 決済事業企画部長兼決済業務サービス部長 2000年4月 ナスダックジャパン株式会社 VP 2002年1月 同社 SVP Chief Market Operations Officer 2003年6月 藍澤證券株式会社 常勤監査役 2004年10月 ディーコープ株式会社 取締役CFO 経営管理部長 2005年10月 ソフトバンクBB株式会社(現・ソフトバンク株式会社) 購買・業務改革総括部長 2006年6月 ソフトバンク株式会社(現・ソフトバクグループ株式会社) 業務監査室長 2012年4月 ソフトバンク株式会社(現・ソフトバンクグループ株式会社) 業務監査室 顧問 2014年5月 当社 監査役(現任) | (注) 4 | 8,000 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
監査役 | - | 古賀 崇広 | 1971年2月16日生 | 1993年10月 KPMG センチュリー監査法人(現・新日本有限責任監査法人)入所 1997年11月 監査法人保森会計事務所 非常勤職員 1998年4月 公認会計士古賀崇広事務所開設(現任) 2000年1月 税理士古賀崇広事務所開設 2000年6月 株式会社パートナーズ・コンサルティング設立 取締役 2001年5月 株式会社トライエース 監査役(現任) 2006年3月 株式会社パートナーズ・ホールディングス並びにグループ各社取締役に就任 2006年8月 株式会社エル・ティー・エス 監査役(現任) 2008年6月 パートナーズ綜合税理士法人 代表社員 2009年5月 株式会社マンダリンホールディングス設立 代表取締役(現任) 2013年12月 パートナーズSG監査法人 代表社員 2015年2月 U&I 税理士法人を設立 代表社員(現任) 2015年7月 当社 監査役(現任) | (注) 4 | - |
計 | 3,778,400 |
2.監査役皆良田 秀利、須藤 智雄及び古賀 崇広は、社外監査役であります。
3.2017年5月27日開催の第13回定時株主総会終結の時から、2019年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4.2015年9月24日開催の臨時株主総会終結の時から、2019年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5.当社では、業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、6名で、グループCEO五石 順一、執行社長COO兼グループ管理本部長皷谷 隆志、マーケティング本部長CMOジェイコブソン 陽子、GLOZE事業部長ZOO請川 博子、MT事業部長MOO宮崎 定智、社長室長酒井 利之で構成されております。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E31901] S100ABOD)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。