有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100582A
株式会社メタルアート 役員の状況 (2015年3月期)
男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
代表取締役社長 | 多 田 修 | 1954年1月3日 | 1977年4月 | ダイハツ工業㈱入社 | (注)3 | 25 | |
2003年3月 | 同社電子技術部長 | ||||||
2008年1月 | 同社トヨタ業務部長 | ||||||
2008年6月 | 同社執行役員 | ||||||
2011年6月 | 当社顧問 | ||||||
2011年6月 | 当社専務取締役 | ||||||
2012年6月 | 品質保証部長 | ||||||
2013年5月 | PT.METALART INDONESIA取締役社長(現任) | ||||||
2013年6月 | ㈱メタルテックス取締役社長(現任) | ||||||
2013年6月 | 当社取締役社長(現任) | ||||||
常務取締役 | 新 川 健 二 | 1957年8月1日 | 1976年4月 | 当社入社 | (注)3 | 9 | |
2007年4月 | 製造部 部長代理 | ||||||
2008年6月 | 当社執行役員 | ||||||
2008年6月 | 製造部長 | ||||||
2012年6月 | 当社取締役 | ||||||
2013年6月 | 当社常務取締役(現任) | ||||||
2013年11月 | PT.METALART INDONESIA取締役副社長(現任) | ||||||
取締役 | 辰 巳 隆 英 | 1956年1月24日 | 1985年4月 | ダイハツ工業㈱入社 | (注)3 | ― | |
2001年3月 | 同社第一パワートレーン部長 | ||||||
2006年3月 | 同社ユニット生技部長 | ||||||
2011年6月 | 同社執行役員 調達本部 アジア調達部長 | ||||||
2013年4月 | 同社上級執行役員 調達本部長、兼トヨタ事業本部長 | ||||||
2014年4月 | 当社顧問 | ||||||
2014年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
2014年6月 | 当社取締役副社長 | ||||||
2015年6月 | ㈱メタルフォージ代表取締役社長(現任) | ||||||
取締役 | 技術部、製造部、品質保証室、環境 担当 | 杉 野 安 彦 | 1957年1月14日 | 1980年4月 | 当社入社 | (注)3 | 6 |
2005年4月 | 当社技術部長 | ||||||
2008年6月 | 当社執行役員 | ||||||
2013年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
2014年6月 | ㈱メタルフォージ代表取締役社長 | ||||||
取締役 | 管理統括部、グローバル事業部 担当 | 安 居 弘 | 1960年2月21日 | 1982年4月 | 当社入社 | (注)3 | 5 |
2006年4月 | 当社総務部長 | ||||||
2012年6月 | 当社執行役員 | ||||||
2015年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
取締役 | 古 賀 康 友 | 1958年12月17日 | 1981年4月 | 三菱商事㈱入社 | (注)3 | ― | |
2002年4月 | 同社自動車鋼材事業部特殊鋼チームリーダー | ||||||
2005年1月 | ㈱メタルワン線材特殊鋼部部長代行 | ||||||
2005年7月 | ㈱メタルワン特殊鋼取締役 | ||||||
2011年4月 | 同社代表取締役社長(現任) | ||||||
2011年6月 | 当社取締役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
監査役 (常勤) | 並 川 博 | 1954年10月21日 | 1978年4月 | ダイハツ工業㈱入社 | (注)4 | 4 | |
2004年7月 | 同社総務・人事部 総務室長 | ||||||
2010年10月 | ダイハツ健康保険組合、ダイハツ企業年金基金事務長 | ||||||
2012年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
監査役 (非常勤) | 福 永 文 昭 | 1964年1月11日 | 1986年4月 | ダイハツ工業㈱入社 | (注)5 | ― | |
2012年4月 | 同社調達部長、グループCF部 主査、兼トヨタ事業室 主査 | ||||||
2014年3月 | 同社生産調達本部 主査、兼グループCF部 主査(現任) | ||||||
2014年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
2015年4月 | ダイハツ工業㈱理事(現任) | ||||||
監査役 (非常勤) | 堀 田 佳 伸 | 1966年1月30日 | 1988年4月 | ダイハツディーゼル㈱入社 | (注)6 | ― | |
2012年3月 | 同社販売統括部長 | ||||||
2014年3月 | 同社守山工場品質管理部長(現任) | ||||||
2015年3月 | 同社理事、守山工場副工場長(現任) | ||||||
2015年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
計 | 47 |
(注) 1 取締役の古賀康友は、社外取締役であります。
2 監査役の福永文昭及び堀田佳伸は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の並川博の任期は、2012年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の福永文昭の任期は、2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役の堀田佳伸の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 当社は、コーポレート・ガバナンスの強化並びに意思決定の迅速化および業務執行体制の強化等を図るため、執行役員制度を導入しています。なお、2015年6月26日現在、執行役員は6名(うち取締役兼務者4名)であります。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02185] S100582A)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。