有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100BVBW
株式会社メルディア 役員の状況 (2017年8月期)
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
代表取締役 社長 | ― | 小池 信三 | 1968年5月13日生 | 1990年4月 | 武蔵野リハウス株式会社(現三井不動産リアルティ株式会社)入社 | (注)4 | 10,392,200 |
1993年9月 | 有限会社三栄コーポレーション(現当社)設立 代表取締役社長就任(現任) | ||||||
1999年6月 | 株式会社三建興産(注)1 取締役就任 | ||||||
2003年9月 | 三絆地所株式会社代表取締役就任 | ||||||
2012年10月 | 株式会社三建アーキテクト 代表取締役社長就任(現任) | ||||||
2014年6月 | 株式会社シード(現シード平和株式会社)代表取締役社長就任(現任) | ||||||
2016年1月 | 株式会社湘南ベルマーレ 取締役就任(現任) | ||||||
2017年3月 | Meldia Investment Realty of America,Inc. 取締役就任(現任) | ||||||
2017年5月 | 一般財団法人メルディア 理事就任(現任) | ||||||
代表取締役 専 務 | ― | 小池学 | 1962年4月20日生 | 1981年4月 | 胆沢商工会入社 | (注)4 | 56,000 |
1986年11月 | 武蔵野リハウス株式会社(現三井不動産リアルティ株式会社)入社 | ||||||
1993年5月 | 三聖ホーム株式会社入社取締役就任 | ||||||
1995年12月 | 株式会社藤和ハウス入社 | ||||||
1999年11月 | 株式会社三建興産入社(注)1 | ||||||
2003年4月 | 株式会社アトム興産(注)1 取締役就任 | ||||||
2003年9月 | 三絆地所株式会社監査役就任 | ||||||
2004年8月 | 当社入社 取締役販売業務部長就任 | ||||||
2005年7月 | 当社専務取締役本店営業部長就任 | ||||||
2012年9月 | 当社専務取締役執行役員首都圏第1営業本部長就任 | ||||||
2012年10月 | 株式会社三建アーキテクト 取締役就任 | ||||||
2013年6月 | 当社代表取締役専務執行役員 首都圏第1営業本部長就任 | ||||||
2013年9月 | 当社代表取締役専務(現任) | ||||||
2015年1月 | 株式会社三栄クラフター 取締役就任(現任) | ||||||
2016年1月 | 株式会社三建アーキテクト 監査役就任(現任) | ||||||
取締役 | 生産本部長 | 千葉理恵 | 1964年3月25日生 | 1988年6月 | キュービックデザイン有限会社入社 | (注)4 | 28,000 |
1990年6月 | 個人事業主として設計・施工関係業務を開始 | ||||||
1993年12月 | 当社入社 設計工事部長就任 | ||||||
2004年8月 | 当社取締役設計工事部長就任 | ||||||
2012年9月 | 当社取締役執行役員生産本部長 兼商品管理室長就任 | ||||||
2012年10月 | 株式会社三建アーキテクト 取締役就任(現任) | ||||||
2014年7月 | 当社取締役執行役員生産本部長兼商品管理室長及び工事部長就任(現任) | ||||||
2015年1月 | 株式会社三栄クラフター 代表取締役社長就任(現任) | ||||||
2015年9月 | アンズ・デザイン・ワークス株式会社 代表取締役社長就任(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
取締役 | 管理本部長 | 吉川和男 | 1955年10月1日生 | 1979年4月 | 三洋証券株式会社入社 | (注)4 | 4,000 |
1998年6月 | 勧角証券株式会社(現みずほ証券株式会社)入社 | ||||||
2001年2月 | エンゼル証券株式会社(現株式会社エンゼル総研)入社 | ||||||
2006年5月 | 株式会社トラディス(現株式会社イントゥワン)取締役就任 | ||||||
2006年6月 | シーグランド株式会社監査役就任 | ||||||
2006年10月 | 当社入社管理部長代理 | ||||||
2006年11月 | 当社取締役管理部長就任 | ||||||
2012年9月 | 当社取締役執行役員管理本部長就任(現任) | ||||||
2012年10月 | 株式会社三建アーキテクト 監査役就任 | ||||||
2013年6月 | 株式会社シード(現シード平和株式会社)取締役就任(現任) | ||||||
2013年6月 | 平和建設株式会社(現シード平和株式会社)取締役就任 | ||||||
2016年1月 | 株式会社湘南ベルマーレ 取締役就任(現任) | ||||||
2016年10月 | 株式会社プロスエーレ 代表取締役社長就任(現任) | ||||||
2017年2月 | 株式会社プロスエーレワン 監査役就任(現任) | ||||||
2017年5月 | 一般財団法人メルディア 評議員就任(現任) | ||||||
取締役 | 首都圏 営業本部長 | 宮本 宜一 | 1970年12月6日生 | 1993年4月 | ホウトク販売株式会社 (現株式会社ホウトク)入社 | (注)4 | 34,400 |
1996年4月 | 株式会社ワールド企画 (現株式会社ソシエ・ワールド)入社 | ||||||
1999年9月 | 当社入社 | ||||||
2004年4月 | 当社市川支店支店長 | ||||||
2012年9月 | 当社執行役員 首都圏第2営業本部長就任 | ||||||
2013年11月 | 当社取締役執行役員 首都圏第2営業本部長就任 | ||||||
2014年9月 | 当社取締役執行役員 首都圏営業本部長(販売統括)就任(現任) | ||||||
2015年6月 | 株式会社三栄リビングパートナー 代表取締役社長就任 | ||||||
2017年1月 | 株式会社三栄リビングパートナー 取締役就任(現任) | ||||||
取締役 | 首都圏 営業本部長 | 吉野 満 | 1974年3月23日生 | 1992年4月 | 株式会社ソブノ入社 | (注)4 | 54,100 |
1998年6月 | 株式会社古賀技研入社 | ||||||
2000年5月 | 当社入社 | ||||||
2005年4月 | 当社浦和支店支店長 | ||||||
2009年9月 | 当社横浜支店支店長 | ||||||
2012年9月 | 当社執行役員 首都圏第3営業本部長就任 | ||||||
2013年9月 | 当社執行役員 首都圏第1営業本部長就任 | ||||||
2013年11月 | 当社取締役執行役員 首都圏第1営業本部長就任 | ||||||
2014年9月 | 当社取締役執行役員 首都圏営業本部長(仕入統括)就任(現任) | ||||||
2016年1月 | 株式会社三建アーキテクト 代表取締役専務就任(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
取締役 | ― | 船山 雅史 | 1952年8月30日生 | 1976年12月 | アーサーアンダーセンアンドカンパニー(現アクセンチュア株式会社)入社 | (注)4 | ― |
1979年1月 | センチュリー監査法人(現新日本有限責任監査法人)入社 | ||||||
1987年8月 | シティバンク、エヌ・エイ東京支店(現シティグループ)入社 | ||||||
1996年11月 | リパブリックニューヨーク銀行(現香港上海銀行)入社 | ||||||
2006年10月 | 船山公認会計士事務所代表(現任) | ||||||
2008年6月 | 株式会社フィナンテック取締役就任(現任) | ||||||
2008年7月 | 株式会社FPG監査役 | ||||||
2012年12月 | 株式会社FPG取締役就任(現任) | ||||||
2013年4月 | 株式会社応用電子取締役就任(現任) | ||||||
2014年10月 | ベルニナ信託株式会社(現株式会社FPG信託)取締役就任(現任) | ||||||
2014年11月 | 当社取締役就任(現任) | ||||||
取締役 | ― | 久保 哲男 | 1947年9月8日生 | 1972年5月 | 株式会社協和銀行 (現株式会社りそな銀行)入行 | (注)4 | ― |
1996年5月 | 株式会社あさひ銀行(元株式会社協和銀行、現株式会社りそな銀行) 融資第1部長 | ||||||
2000年6月 | 同社 執行役員 企画部長 | ||||||
2002年4月 | サクセス・サイエンス株式会社 代表取締役就任 | ||||||
2009年6月 | 株式会社新銀行東京 取締役就任 | ||||||
2016年6月 | ブレイン・アンド・キャピタル・ホールディングス株式会社 取締役就任(現任) | ||||||
2016年6月 | オリオン電機株式会社 社外取締役就任(現任) | ||||||
2016年11月 | 当社取締役就任(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
常勤監査役 | ― | 土肥正文 | 1949年7月7日生 | 1973年4月 | 株式会社三和銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)入行 | (注)5 | ― |
1999年10月 | 同行札幌支店長 | ||||||
2001年4月 | プライベート証券マネジメント株式会社(現三菱UFJ個人財務アドバイザーズ株式会社)入社 | ||||||
2003年4月 | 同社代表取締役社長就任 | ||||||
2007年1月 | 同社代表取締役会長就任 | ||||||
2008年6月 | NPO法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会常務理事就任 | ||||||
2010年6月 | 同協会 特別顧問就任(現任) | ||||||
2010年11月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
監査役 | ― | 秋山法 | 1955年11月11日生 | 1979年4月 | 秋山建築設計事務所入所 | (注)6 | 2,400 |
1986年5月 | 羽野税務会計事務所入所 | ||||||
1995年2月 | 税理士登録 | ||||||
1995年4月 | 秋山税務会計事務所開業 所長就任(現任) | ||||||
2004年8月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
監査役 | ― | 池内稚利 | 1962年5月3日生 | 1991年4月 | 弁護士登録(第一東京弁護士会所属) | (注)7 | 1,600 |
1997年6月 | 光和総合法律事務所入所 | ||||||
2004年5月 | らでぃっしゅぼーや株式会社 社外監査役就任 | ||||||
2007年11月 | 当社監査役就任(現任) | ||||||
2011年4月 | 日本弁護士連合会常務理事就任 第一東京弁護士会副会長就任 | ||||||
2017年6月 | 太平電業株式会社 補欠社外監査役(現任) | ||||||
計 | 10,572,700 |
(注)1.株式会社三建興産は、2003年4月7日に株式会社アトム興産に商号変更しております。また、同社は、2004年6月30日をもって、解散しております。
2.取締役船山雅史及び久保哲男は、社外取締役であります。
3.常勤監査役土肥正文並びに監査役秋山法及び池内稚利は、社外監査役であります。
4.2017年11月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
5.2014年11月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2017年11月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.2015年11月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04059] S100BVBW)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。