|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) |
取締役社長 (代表取締役) | | 松田 佳紀 | 1960年11月9日生 |
|
| | 2004年9月 | 上新電機株式会社営業本部販売促進部長 | 2007年6月 | 株式会社ぷれっそホールディングス代表取締役社長 株式会社マツヤデンキ代表取締役社長 サトームセン株式会社代表取締役 株式会社星電社代表取締役 | 2012年6月 | 株式会社ヤマダ電機入社 同社取締役兼執行役員副社長 | 2013年3月 | 当社代表執行役員社長代行 | 2013年5月 | 当社代表取締役社長(現任) |
| 注2 | 10 |
取締役副社長 (代表取締役) | 管理本部長 | 高橋 千明 | 1962年5月11日生 |
|
| | 1986年4月 | 株式会社ヤマダ電機入社 | 1992年4月 | 同社労働組合委員長 | 2007年11月 | 同社総務本部長付 | 2008年6月 | 同社取締役兼執行役員副社長管財本部長 | 2009年6月 | 同社常勤監査役 | 2012年6月 | 同社取締役兼執行役員専務総務本部人事開発部長 | 2013年11月 | 当社執行役員副社長 | 2014年3月 | 当社執行役員副社長兼管理本部長 | 2014年5月 | 当社代表取締役副社長兼管理本部長(現任) |
| 注3 | 0 |
専務取締役 | 営業本部長 | 宮原 年明 | 1962年1月1日生 |
|
| | 2005年11月 | 株式会社ヤマダ電機入社 | 2012年6月 | 同社執行役員常務 | 2013年3月 | 当社専務執行役員営業本部長 | 2013年5月 | 当社専務取締役兼営業本部長(現任) |
| 注2 | 8 |
常務取締役 | 営業副本部長 | 佐藤 利幸 | 1958年12月14日生 |
|
| | 2005年10月 | 株式会社ヤマダ電機商品管理事業本部カー用品自転車事業部長 | 2009年4月 | 同社商品統括部カー用品・自転車商品部長 | 2011年6月 | 同社スマートグリッド事業本部副本部長兼EV事業部長 執行役員常務 | 2011年12月 | 当社取締役 | 2012年3月 | 株式会社ヤマダ電機法人事業本部スマートグリッド事業部 スマートハウス推進室長 執行役員常務 | 2013年7月 | 当社執行役員常務 | 2014年3月 | 当社執行役員常務兼営業副本部長 | 2014年5月 | 当社常務取締役 営業副本部長(現任) |
| 注3 | - |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) |
取締役 | | 一宮 忠男 | 1955年8月13日生 |
|
| | 1983年1月 | 有限会社ヤマダ電機(現株式会社ヤマダ電機)入社 | 1983年9月 | 同社商品部長 | 1986年7月 | 同社取締役商品企画部長 | 1987年5月 | 同社常務取締役管理本部長 | 1988年5月 | 同社専務取締役管理本部長 | 1995年4月 | 同社取締役副社長営業本部副本部長兼商品部コンピュータ事業部統括 | 2000年4月 | 同社取締役副社長商品管理事業本部長兼IT事業本部長 | 2001年4月 | 同社代表取締役副社長商品管理事業本部長兼IT事業本部長 | 2002年4月 | 同社代表取締役副社長商品管理事業本部長 | 2003年5月 | 同社代表取締役副社長 | 2005年2月 | 株式会社ヤマダハウジング代表取締役 | 2008年5月 | サトームセン株式会社代表取締役社長 | 2008年6月 | 株式会社ヤマダ電機代表取締役社長兼代表執行役員COO | 2013年5月 | 当社取締役(現任) | 2013年6月 | 株式会社ヤマダ電機代表取締役副社長兼代表執行役員COO(現任) |
| 注2 | - |
取締役 | | 古谷野 賢一 | 1961年1月28日生 |
|
| | 1984年4月 | 株式会社富士銀行(現株式会社みずほ銀行)入行 | 2002年4月 | 株式会社みずほ銀行名古屋中央支店副支店長 | 2004年7月 | 同行本八幡支店支店長 | 2007年8月 | 同行麻布支店支店長 | 2009年6月 | 株式会社ヤマダ電機執行役員常務管財本部副本部長 | 2012年4月 | 同社執行役員常務管財本部財務室長兼関係会社損益管理部長 | 2012年6月 | 同社入社 取締役兼執行役員常務管財本部財務室長兼関係会社損益管理部長 | 2013年5月 | 当社取締役(現任) | 2013年6月 | 株式会社ヤマダ電機取締役兼上席執行役員管財本部財務室長兼関係会社管理室長兼関係会社損益管理部長(現任) |
| 注2 | - |
常勤監査役 | | 飯田 忠義 | 1951年10月2日生 |
|
| | 1972年3月 | 当社入社 | 1995年4月 | 当社経営企画本部TQC推進部長 | 2001年4月 | 当社滋賀支店長 | 2003年4月 | 当社品質保証本部品質検査部長兼生産推進本部技術部長 | 2004年11月 | ハウジングワークス株式会社取締役 | 2005年6月 | 同社代表取締役社長 | 2010年10月 | エス・バイ・エルハウジング株式会社取締役 | 2012年5月 | 当社監査役(現任) |
| 注4 | 13 |
監査役 | | 崎原 嘉行 | 1947年10月18日生 |
|
| | 1971年8月 | 富士火災海上保険株式会社入社 | 2001年6月 | 同社取締役総合企画部長 | 2001年10月 | 同社取締役社長室長 | 2005年6月 | 同社常務執行役 | 2006年2月 | マルカキカイ株式会社監査役 | 2007年10月 | 大阪経済大学経営情報学部客員教授(現任) | 2008年6月 | 富士火災海上保険株式会社顧問 | 2010年2月 | 旭精工株式会社監査役 | 2011年2月 | マルカキカイ株式会社顧問 | 2012年5月 | 当社監査役(現任) |
| 注4 | 3 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) |
監査役 | | 板倉 晴彦 | 1954年1月11日生 |
|
| | 1986年6月 | 株式会社ヤマダ電機入社 | 2000年10月 | 同社営業本部副本部長 | 2001年6月 | 同社取締役営業本部副本部長 | 2004年6月 | 同社上席執行役員営業副本部長 | 2005年1月 | 同社上席執行役員営業本部長 | 2005年2月 | 株式会社関西ヤマダ電機代表取締役社長 | 2005年6月 | 株式会社ヤマダ電機取締役常務執行役員営業本部長 | 2006年6月 | 同社取締役常務執行役員商品管理事業部長 | 2007年6月 | 同社取締役専務執行役員商品管理事業部長 | 2008年6月 | 同社取締役兼執行役員専務営業本部副本部長 | 2009年6月 | 株式会社ダイクマ代表取締役社長、南九州ヤマダ電機株式会社代表取締役社長、株式会社沖縄ヤマダ電機代表取締役社長、株式会社キムラヤセレクト代表取締役社長 | 2010年2月 | 株式会社ヤマダ電機取締役兼執行役員専務第二商品本部長兼商品本部店舗設計企画管理室長 | 2012年6月 | 同社常勤監査役(現任) | 2013年5月 | 当社監査役(現任) |
| 注5 | - |
監査役 | | 五十嵐 誠 | 1964年8月4日生 |
|
| | 1996年4月 | 株式会社ヤマダ電機経理部長 | 1999年6月 | 同社取締役 | 2001年4月 | 同社常務取締役 | 2003年5月 | 同社専務取締役 | 2004年6月 | 同社取締役 専務執行役員 | 2007年6月 | 同社取締役 専務執行役員 管財本部長兼関係会社管理室長 | 2008年6月 | 同社取締役兼執行役員専務 海外事業戦略室長 | 2010年3月 | 同社取締役兼執行役員専務 海外事業戦略室長兼LABI開発室長 | 2012年4月 | 同社取締役兼執行役員専務 管財本部長CFO | 2012年5月 | 株式会社マツヤデンキ代表取締役(現任) 株式会社星電社代表取締役(現任) | 2013年6月 | 株式会社ヤマダ電機取締役兼執行役員常務 管財本部長CFO(現任) | 2014年5月 | 当社監査役(現任) |
| 注3 | - |
計 | 35 |
(注)1.監査役 崎原嘉行、監査役 板倉晴彦及び監査役 五十嵐誠は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外監査役(会社法第2条第16号)であります。
2.2013年5月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
3.2014年5月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
取締役副社長 高橋千明及び常務取締役 佐藤利幸の任期は、当社定款の定めにより、他の在任取締役の任期満了の時までとなります。また、監査役 五十嵐誠の任期は、当社定款の定めにより、前任者(監査役 飯塚正史)の任期満了の時までとなります。
4.2012年5月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2013年5月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.所有株式数には、持株会における各自の持分を含めた実質を記載しております。なお、本有価証券報告書提出日現在(2014年5月27日)における持株会の取得株式数を確認することができないため、2014年4月末日現在の実質株式数を記載しております。