有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1004ZW7
株式会社ユニリタ 役員の状況 (2015年3月期)
男性 12名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)
(注)1.取締役 渡邉治巳氏および川西孝雄氏は、社外取締役であります。
2.監査役 葛西清氏および東三郎氏は、社外監査役であります。
3.2015年6月18日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2015年6月18日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2012年6月14日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2013年6月13日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.当社は、法令に定める監査役の定数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
代表取締役 社長執行役員 | - | 竹藤 浩樹 | 1961年7月22日生 | 1994年4月 | 当社入社 | (注)3 | 204,000 |
1999年6月 | 取締役 カスタマサービス部長 | ||||||
2003年1月 | BSP International Corp.CEO | ||||||
2003年10月 | 当社常務取締役 技術本部長 | ||||||
2004年4月 | 代表取締役社長 | ||||||
2007年11月 | 備実必(上海)軟件科技有限公司董事長(現任) | ||||||
2008年4月 | 当社代表取締役 社長執行役員(現任) | ||||||
取締役 専務執行役員 | - | 増田 栄治 | 1960年5月1日生 | 1994年4月 | 当社入社 | (注)3 | 139,900 |
1999年6月 | 取締役 営業部長 | ||||||
2004年4月 | 株式会社ビーエスピーソリューションズ 代表取締役社長 | ||||||
2008年4月 | 当社取締役 専務執行役員 | ||||||
2014年4月 2015年4月 | 当社取締役 兼 株式会社ビーコン インフォメーション テクノロジー(2015年4月、当社と合併)取締役専務執行役員 ITP 本部、中部西日本統括本部管掌 当社取締役 専務執行役員 営業本部・新ビジネス本部担当(現任) | ||||||
取締役 専務執行役員 | - | 古川 章浩 | 1956年7月21日生 | 1980年4月 | 日本電気株式会社入社 | (注)3 | 95,900 |
2001年1月 | イーシステム株式会社入社 同社取締役 | ||||||
2005年9月 | 当社入社 コーポレート企画室長 | ||||||
2005年11月 | 常務取締役、コーポレート企画部長、プロダクト推進部、エンタープライズ・マーケティング&セールス部、品質管理室担当 | ||||||
2006年11月 | 株式会社ビーエスピー・プリズム代表取締役社長 | ||||||
2008年4月 2015年4月 | 当社取締役 専務執行役員、コーポレート企画室長、品質管理室担当、開発本部管掌 取締役 専務執行役員 プロダクト事業本部・アウトソーシング事業部担当、コーポレート企画室長(現任) | ||||||
取締役 常務執行役員 | - | 新藤 匡浩 | 1962年6月9日生 | 1985年3月 | 株式会社ソフトウェア・エージー・オブ・ファーイースト(1996年8月、株式会社ビーコン インフォメーション テクノロジーに商号変更)入社 | (注)3 | - |
2007年4月 | 執行役員 | ||||||
2012年4月 | 執行役員副社長 | ||||||
2012年6月 | 代表取締役社長 最高経営責任者 兼 最高執行責任者 | ||||||
2015年4月 | 当社取締役 常務執行役員 メインフレーム事業部担当(現任) | ||||||
取締役 常務執行役員 | - | 秋山 幸廣 | 1957年4月3日生 | 1980年4月 | 株式会社三和銀行(現 株式会社三菱東京UFJ銀行)入行 | (注)3 | 52,800 |
2002年1月 | 原宿法人営業部部長兼支店長 | ||||||
2004年1月 | 金融法人部部長 | ||||||
2006年6月 | 銀座支社兼月島支社支社長 | ||||||
2009年5月 | 当社入社 経理部長 | ||||||
2009年12月 | 執行役員 支援本部長兼支援部長兼経理部長 | ||||||
2010年6月 | 取締役執行役員、支援本部長、広報IR室担当、兼 支援部長兼経理部長 | ||||||
2011年4月 | 取締役常務執行役員、支援本部管掌、広報IR室管掌、支援本部担当兼支援部長 兼 経理部長 | ||||||
2014年4月 2015年4月 | 株式会社ビーエスピーソリューションズ代表取締役社長(現任) 当社取締役 常務執行役員 支援本部・広報IR室担当、支援部長 兼 経理部長(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
取締役 | - | 北野 裕行 | 1970年10月22日生 | 1994年4月 | 当社入社 | (注)3 | 22,000 |
2009年4月 | 株式会社ビーエスピーソリューションズ 第一カンパニー部長 | ||||||
2012年4月 | 当社執行役員 営業本部担当、株式会社ビーエスピーソリューションズ 代表取締役社長 | ||||||
2014年6月 2015年4月 | 取締役 執行役員 営業本部長 兼 東日本営 業部長 兼 西日本統括部長 取締役 執行役員 営業本部 西日本事業部長(現任) | ||||||
取締役 | - | 秋山 泰 | 1963年11月20日生 | 1994年4月 | 株式会社ソフトウェア・エージー・オブ・ファーイースト(1996年8月、株式会社ビーコン インフォメーション テクノロジーに商号変更)入社 | (注)3 | - |
2005年10月 | 執行役員 | ||||||
2007年4月 | 常務執行役員 | ||||||
2012年6月 2013年2月 2015年4月 | 取締役 専務執行役員 当社取締役 執行役員 プロダクト事業本部 プロダクト開発部長(現任) |
取締役 | - | 渡邉 治巳 | 1954年6月7日生 | 1977年4月 | 大阪商船三井船舶株式会社(現 商船三井株式会社)入社 | (注)3 | - |
1984年4月 | 株式会社エイ・エス・ティ(現 株式会社ITフロンティア)入社 | ||||||
2000年4月 | ブレインセラーズ・ドットコム株式会社設立、代表取締役(現任) | ||||||
2010年10月 | 当社顧問 | ||||||
2011年6月 | 社外取締役(現任) | ||||||
取締役 | - | 川西 孝雄 | 1948年11月23日生 | 1972年4月 | 株式会社三和銀行(現 株式会社三菱東京UFJ銀行)入行 | (注)3 | - |
1999年6月 | 執行役員 名古屋支店長 | ||||||
2002年1月 | 株式会社UFJ銀行 常務執行役員 人事部・総務部担当 | ||||||
2004年5月 2006年1月 2008年4月 2010年6月 2014年6月 | 代表取締役専務執行役員 株式会社三菱東京UFJ銀行 常務取締役 人事部担当 副頭取 法人部門長 株式会社ジェーシービー 代表取締役兼執行役員社長 代表取締役会長(現任) | ||||||
2015年2月 | 当社社外取締役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
監査役 (常勤) | - | 山口 謙二 | 1947年11月8日生 | 1971年4月 1999年11月 2000年4月 | 株式会社三和銀行(現 株式会社三菱東京UFJ銀行)入行 ニューヨーク支店副支店長 兼 ケイマン支店長 当社入社 総務部長 | (注)4 | 95,600 |
2000年6月 | 取締役 総務部長 | ||||||
2001年10月 | 常務取締役 総務部長 | ||||||
2003年4月 | 専務取締役 営業本部長 | ||||||
2004年4月 | 代表取締役 専務営業本部長 | ||||||
2005年4月 | BSP International Corp.CEO | ||||||
2005年8月 | 当社代表取締役 専務支援本部長 | ||||||
2008年4月 | 代表取締役 専務執行役員 | ||||||
2010年6月 | 補欠監査役 | ||||||
2011年6月 | 監査役(現任) | ||||||
監査役 | - | 葛 西 清 | 1948年5月30日生 | 1971年7月 | 株式会社三和銀行(現 株式会社三菱東京UFJ銀行)入行 | (注)5 | 5,000 |
1998年4月 | コンプライアンス統括部上席調査役 | ||||||
2002年1月 | 法務室長 | ||||||
2003年9月 | ニイウス株式会社入社 戦略法務担当理事 | ||||||
2005年4月 | 株式会社日本ビジネスリース入社 執行役員 リスク管理統括部長兼お客様相談室長 | ||||||
2008年6月 | 当社社外監査役(現任) | ||||||
監査役 | - | 東 三郎 | 1952年7月11日生 | 1975年4月 | 株式会社ビジネスコンサルタント入社 | (注)6 | 2,400 |
2000年6月 | 取締役 | ||||||
2010年4月 | 常務取締役 | ||||||
2013年4月 | 取締役フェロー役員 | ||||||
2013年6月 | 当社社外監査役(現任)、株式会社ビジネスコンサルタント フェロー役員(現任) | ||||||
計 | 617,600 |
2.監査役 葛西清氏および東三郎氏は、社外監査役であります。
3.2015年6月18日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2015年6月18日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2012年6月14日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2013年6月13日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7.当社は、法令に定める監査役の定数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (株) | |
武村 修 | 1950年8月3日生 | 1969年4月 1987年1月 1995年10月 | 日立造船株式会社入社 株式会社東洋情報システム(現TIS株式会社)入社 管理本部経理部長 | - |
2003年5月 | クオリカ株式会社非常勤監査役 | |||
2004年4月 | TIS株式会社 グループサービスセンター経理部長 | |||
2006年6月 | 同社 常勤監査役 | |||
2011年6月 | クオリカ株式会社 常勤監査役 高律科(上海)信息系統有限公司 監事(現任) | |||
2013年6月 | クオリカ株式会社 非常勤監査役 | |||
2013年7月 | 当社顧問 | |||
2014年6月 | 補欠監査役(現任) |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E05561] S1004ZW7)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。