有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1004SBB
株式会社丸栄 役員の状況 (2015年2月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役会長 代表取締役 | 江 﨑 美治洋 | 1949年5月22日生 | 1973年3月 | 当社入社 | (注)3 | 104 | |
2003年3月 | 当社経営企画室長 | ||||||
2003年5月 | 当社取締役経営企画室長 | ||||||
2007年5月 | 当社常務取締役経営企画室長 | ||||||
2008年5月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
2011年5月 | 当社代表取締役会長(現任) | ||||||
2011年5月 | 栄地下センター株式会社代表取締役会長(現任) | ||||||
取締役社長 代表取締役 | 野 原 太二雄 | 1950年7月16日生 | 1973年4月 | 興和株式会社入社 | (注)3 | ― | |
1999年5月 | 同社化学第一部部長 | ||||||
2002年6月 | 同社取締役化学第一部長 | ||||||
2007年6月 | 同社取締役常務執行役員化学第一部長 | ||||||
2009年6月 | 同社取締役常務執行役員産業・化学関連事業部長 | ||||||
2011年10月 | 同社取締役常務執行役員化学・食品事業部長 | ||||||
2015年5月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
常務取締役 | 不動産本部長兼法務・内部監査室担当 | 中 林 久 高 | 1954年9月10日生 | 1977年3月 | 当社入社 | (注)3 | 212 |
1995年5月 | 当社営業第二部長 | ||||||
1997年5月 | 当社取締役営業政策部長 | ||||||
1998年5月 | 当社取締役総合企画室長 | ||||||
1999年5月 | 当社取締役総務部長 | ||||||
2004年5月 | 当社取締役不動産本部副本部長 | ||||||
2007年5月 | 当社常務取締役不動産本部長 | ||||||
2008年5月 | 当社常務取締役営業副本部長営業推進・販売促進担当 | ||||||
2009年5月 | 当社専務取締役営業本部長 | ||||||
2011年5月 | 当社常務取締役不動産本部長兼総務本部担当兼法務・内部監査室担当 | ||||||
2011年5月 | 株式会社新田中代表取締役社長(現任) | ||||||
2015年5月 | 当社常務取締役不動産本部長兼法務・内部監査室担当(現任) | ||||||
常務取締役 | 営業本部長 | 濱 島 吉 充 | 1952年9月4日生 | 1975年4月 | 興和株式会社入社 | (注)3 | 3 |
1997年2月 | 同社繊維事業部大阪繊維第一部部長 | ||||||
2011年10月 | 同社生活関連事業部大阪営業部部長 | ||||||
2012年5月 | 当社監査役 | ||||||
2013年5月 | 当社取締役営業副本部長兼外商担当 | ||||||
2015年5月 | 当社常務取締役営業本部長(現任) | ||||||
常務取締役 | 総務本部長兼秘書・経営企画室担当 | 渡 邉 克 哉 | 1957年12月29日生 | 1980年3月 | ニューサカエビル株式会社入社 | (注)3 | 25 |
2003年5月 | 当社入社 | ||||||
2006年6月 | 当社経理部長 | ||||||
2009年5月 | 当社取締役総務副本部長兼経営企画室長兼秘書室担当 | ||||||
2010年9月 | 当社取締役総務本部長兼秘書・経営企画室担当 | ||||||
2015年5月 | 当社常務取締役総務本部長兼秘書・経営企画室担当(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 | 営業副本部長 | 東 山 浩 志 | 1960年12月23日生 | 1979年3月 | 当社入社 | (注)3 | ─ |
2006年3月 | 当社食品部長 | ||||||
2013年3月 | 当社営業推進部長 | ||||||
2014年9月 | 当社営業推進部長兼特設・催事部長 | ||||||
2015年5月 | 当社取締役営業副本部長(現任) | ||||||
取締役 | 総務副本部長 | 福 家 辰 雄 | 1964年6月27日生 | 1987年4月 | 興和株式会社入社 | (注)3 | ─ |
2013年7月 | 同社資源・エネルギー第二部部長 | ||||||
2013年10月 | 同社資源・エネルギー資源開発部部長 | ||||||
2014年4月 | 同社産業・インフラ資源開発部部長 | ||||||
2015年5月 | 当社取締役総務副本部長(現任) | ||||||
取締役 | 宮 﨑 隆 光 | 1948年12月10日生 | 1971年4月 | 清水建設株式会社入社 | (注)3 | ─ | |
2002年6月 | 同社執行役員九州支店長 | ||||||
2005年4月 | 同社常務執行役員名古屋支店長 | ||||||
2010年4月 | 同社常務執行役員建築事業本部現業統括建築事業本部東京支店長 | ||||||
2011年4月 | 同社専務執行役員建築事業本部長建築事業本部東京支店長 | ||||||
2012年4月 | 同社専務執行役員建築事業本部長 | ||||||
2014年4月 | 同社常任顧問 | ||||||
2015年5月 | 当社取締役(現任) | ||||||
常任監査役 常勤 | 新 美 直 樹 | 1953年5月21日生 | 1977年3月 | 当社入社 | (注)4 | 29 | |
2004年3月 | 当社経営企画室部長 | ||||||
2006年9月 | 当社内部監査室部長 | ||||||
2007年5月 | 当社常任監査役(現任) | ||||||
常任監査役 常勤 | 北 田 勝 久 | 1952年3月18日生 | 1974年4月 | 興和株式会社入社 | (注)5 | 3 | |
2005年10月 | 同社繊維事業部素材加工部部長 | ||||||
2008年4月 | 同社生活関連事業部開発生産本部本部長 | ||||||
2011年6月 | 興和紡株式会社監査役 | ||||||
2013年5月 | 当社常任監査役(現任) | ||||||
監査役 | 早 川 和 美 | 1950年3月6日生 | 1972年4月 | 興和株式会社入社 | (注)5 | ― | |
2003年5月 | 同社非繊維事業部管理部部長 | ||||||
2009年10月 | 同社産業・化学関連事業部管理部部長 | ||||||
2010年3月 | 同社国内統轄部部長 | ||||||
2011年5月 | 当社取締役 | ||||||
2011年6月 | 興和株式会社執行役員 | ||||||
2013年5月 | 当社監査役(現任) | ||||||
2013年6月 | 興和株式会社取締役執行役員関連事業統轄部長(現任) | ||||||
監査役 | 吾 妻 賢 治 | 1957年7月12日生 | 1986年10月 | サンワ・等松青木監査法人入社 | (注)4 | ─ | |
1990年7月 | 公認会計士事務所開設(現在に至る) | ||||||
2015年5月 | 当社監査役(現任) | ||||||
計 | 376 |
(注)1 取締役宮﨑隆光は、社外取締役であります。
2 監査役北田勝久及び監査役吾妻賢治は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2015年2月期に係る定時株主総会終結の時から2017年2月期に係る定時株主総会終結
の時までであります。
4 監査役新美直樹及び監査役吾妻賢治の任期は、2015年2月期に係る定時株主総会終結の時から2019年2
月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役北田勝久及び監査役早川和美の任期は、2013年2月期に係る定時株主総会終結の時から2016年2
月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03022] S1004SBB)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。