有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100AREK
株式会社光通信 役員の状況 (2017年3月期)
男性 7名 女性 0名 (役員のうち女性の比率0%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
代表取締役会長 | 重田 康光 | 1965年2月25日生 | 1988年2月 | 当社設立 | (注)2 | 1,198 | |
当社代表取締役社長 | |||||||
1991年6月 | ㈲光パワー設立 | ||||||
取締役社長(現任) | |||||||
2000年11月 | 当社最高経営責任者(現任) | ||||||
2003年6月 | 当社代表取締役会長(現任) | ||||||
代表取締役社長 | 玉村 剛史 | 1970年7月16日生 | 1991年4月 | 当社入社 | (注)2 | 1,141 | |
1996年11月 | 当社取締役 | ||||||
1999年9月 | 当社情報通信事業統括本部情報通信事業本部長 | ||||||
1999年11月 | 当社常務取締役 | ||||||
2000年11月 | 当社最高執行責任者(現任) | ||||||
2001年11月 | 当社取締役副社長 | ||||||
2003年6月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
取締役副社長 | 和田 英明 | 1973年12月13日生 | 1997年4月 | 当社入社 | (注)2 | 300 | |
2004年6月 | 当社取締役 | ||||||
2005年9月 | 当社ネットワーク事業本部長 | ||||||
2007年4月 | 当社常務取締役 | ||||||
2008年2月 | ㈱パイオン取締役 | ||||||
2009年6月 | 当社常務執行役員 当社情報通信事業本部長 | ||||||
2012年4月 | ㈱ハローコミュニケーションズ代表取締役 | ||||||
2012年6月 | 当社常務取締役 | ||||||
2013年4月 | テレコムサービス㈱代表取締役 | ||||||
2015年6月 | ㈱ウォーターダイレクト(現㈱プレミアムウォーターホールディングス)取締役(現任) | ||||||
2017年6月 | 当社取締役副社長(現任) | ||||||
常務取締役 | 管理本部長 | 儀同 康 | 1963年8月31日生 | 1987年4月 | 日本アイ・ビー・エム㈱入社 | (注)2 | 50 |
1992年4月 | 当社入社 | ||||||
1994年2月 | 当社経営企画室長 | ||||||
1995年4月 | 当社取締役 | ||||||
1997年12月 | 当社管理本部長 | ||||||
1999年11月 | 当社常務取締役 | ||||||
2001年11月 | 当社取締役 当社管理本部長(現任) | ||||||
2012年6月 | 当社常務取締役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 (常勤監査等委員) | 渡辺 将敬 | 1968年11月20日生 | 1995年10月 | 当社入社 | (注)3 | 0 | |
1999年9月 | 当社社長室室長 | ||||||
2000年12月 | 当社主計部部長 | ||||||
2001年12月 | 当社経理部部長 | ||||||
2015年1月 | 当社退社 | ||||||
2017年6月 | 当社取締役(常勤監査等委員)(現任) | ||||||
取締役 (監査等委員) | 高野 一郎 | 1956年5月8日生 | 1987年4月 | 弁護士登録 | (注)3 | - | |
1992年4月 | 東京永和法律事務所入所 | ||||||
2005年6月 | 当社監査役 | ||||||
2008年7月 | 高野法律事務所開設 同事務所代表(現任) | ||||||
2011年9月 | ㈱ダイナムジャパンホールディングス社外取締役(現任) | ||||||
2017年6月 | 当社取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
取締役 (監査等委員) | 新村 健 | 1963年4月24日生 | 1986年4月 | ㈱日本興業銀行入行 | (注)3 | - | |
1991年6月 | コーネル大学経営大学院(米国)留学 | ||||||
2000年8月 | メリルリンチ証券会社㈱入社 | ||||||
2012年6月 | トパーズ・キャピタル㈱ 代表取締役(現任) | ||||||
2017年6月 | 当社取締役(監査等委員)(現任) | ||||||
計 | 22,429 |
(注)1.高野一郎及び新村健は、社外取締役であります。
2.2017年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.2017年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.2017年6月23日開催の定時株主総会において定款の一部変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
5.監査等委員会の体制は、以下のとおりであります。
委員長 渡辺将敬 委員 高野一郎及び新村健
6.所有株式数については、2017年3月31日現在の株主名簿に基づく記載としております。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 事業等のリスク
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04948] S100AREK)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。