有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1007S85
株式会社北洋銀行 役員の状況 (2016年3月期)
男性17名 女性2名(役員のうち女性の比率 10.5%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
取締役会長 (代表取締役) | ― | 横 内 龍 三 | 1944年7月7日生 | 1967年4月 | 日本銀行入行 | 2016年 6月 から 1年 | 104,000 |
1994年12月 | 同 電算情報局長 | ||||||
1996年3月 | 同 人事局長 | ||||||
2000年10月 | 弁護士登録(第一東京弁護士会) | ||||||
田辺総合法律事務所入所 | |||||||
2003年6月 | 株式会社札幌北洋ホールディングス(現当行)監査役 | ||||||
2004年10月 | 当行執行役員副頭取 | ||||||
2005年6月 | 株式会社札幌北洋ホールディングス代表取締役副社長 | ||||||
2005年6月 | 当行代表取締役副頭取 | ||||||
2006年6月 | 株式会社札幌北洋ホールディングス代表取締役社長 | ||||||
2006年6月 | 当行代表取締役頭取 | ||||||
2012年4月 | 株式会社札幌北洋ホールディングス代表取締役会長 | ||||||
2012年4月 | 当行代表取締役会長(現職) | ||||||
取締役頭取 (代表取締役) | ― | 石 井 純 二 | 1951年5月25日生 | 1975年4月 | 株式会社北海道拓殖銀行入行 | 2016年 6月 から 1年 | 110,600 |
1998年11月 | 当行業務推進部管理役 | ||||||
1999年4月 | 同 経営管理部企画第二課長 | ||||||
2003年5月 | 同 法人推進部長 | ||||||
2004年4月 | 同 大通支店長 | ||||||
2004年6月 | 株式会社札幌北洋ホールディングス(現当行)取締役 | ||||||
2004年6月 | 当行取締役大通支店長 | ||||||
2005年4月 | 同 取締役業務企画部長 | ||||||
2006年4月 | 同 常務取締役業務企画部長 | ||||||
2006年6月 | 同 常務取締役 | ||||||
2009年6月 | 同 常務取締役営業推進統括本部長 | ||||||
2010年6月 | 株式会社札幌北洋ホールディングス代表取締役副社長 | ||||||
2010年6月 | 当行取締役副頭取 | ||||||
2011年6月 | 同 代表取締役副頭取 | ||||||
2012年4月 | 株式会社札幌北洋ホールディングス代表取締役社長 | ||||||
2012年4月 | 当行代表取締役頭取(現職) | ||||||
2015年6月 | 北海道旅客鉄道株式会社監査役(現職) | ||||||
2015年6月 | 一般社団法人第二地方銀行協会会長(現職) | ||||||
取締役副頭取 (代表取締役) | ― | 柴 田 龍 | 1957年1月25日生 | 1981年4月 | 株式会社北洋相互銀行(現当行)入行 | 2016年 6月 から 1年 | 93,300 |
1998年11月 | 同 融資第一部管理役 | ||||||
2000年6月 | 同 融資第一部審査課長 | ||||||
2002年7月 | 同 リスク管理室長 | ||||||
2004年4月 | 同 経営管理部長 | ||||||
2004年6月 | 株式会社札幌北洋ホールディングス(現当行)取締役 | ||||||
2004年6月 | 当行取締役経営管理部長 | ||||||
2006年4月 | 同 常務取締役経営管理部長 | ||||||
2009年6月 | 同 常務取締役 | ||||||
2010年4月 | 中道リース株式会社監査役(現職) | ||||||
2010年6月 | 株式会社札幌北洋ホールディングス代表取締役副社長 | ||||||
2010年6月 | 当行取締役副頭取 | ||||||
2011年6月 | 同 代表取締役副頭取(現職) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
常務取締役 | ― | 藤 井 文 世 | 1954年8月20日生 | 1979年4月 | 株式会社北海道拓殖銀行入行 | 2016年 6月 から 1年 | 23,400 |
1998年11月 | 当行人事部管理役 | ||||||
1999年7月 | 同 人事部人事管理課長 | ||||||
2001年2月 | 同 東京支店副支店長 | ||||||
2003年5月 | 同 留萌支店長 | ||||||
2005年4月 | 同 融資第一部管理役 | ||||||
2006年9月 | 同 経営管理部担当部長 | ||||||
2009年6月 | 同 営業推進統括部担当部長 | ||||||
2010年6月 | 同 執行役員営業推進統括部長 | ||||||
2011年6月 | 株式会社札幌北洋ホールディングス(現当行)取締役事務局長 | ||||||
2011年6月 | 当行取締役持株会社担当 | ||||||
2012年10月 | 同 取締役経営企画部長 | ||||||
2014年6月 | 同 常務取締役(現職) | ||||||
2015年8月 | 株式会社ツルハホールディングス監査役(現職) | ||||||
常務取締役 | ― | 迫 田 敏 高 | 1956年4月17日生 | 1980年4月 | 日本銀行入行 | 2016年 6月 から 1年 | 4,200 |
1998年5月 | 同 経営企画室経理課長 | ||||||
2002年6月 | 同 高知支店長 | ||||||
2004年5月 | 同 人事局参事役 | ||||||
2004年7月 | 同 総務人事局参事役 | ||||||
2006年1月 | 同 広島支店長 | ||||||
2008年7月 | 同 金融機構局審議役 | ||||||
2011年5月 | 同 政策委員会室秘書役 | ||||||
2013年6月 | 当行常務執行役員 | ||||||
2014年6月 | 同 常務執行役員国際部長 | ||||||
2015年6月 | 同 常務取締役(現職) | ||||||
常務取締役 | ― | 竹 内 巌 | 1958年4月5日生 | 2044年4月 | 株式会社北洋相互銀行(現当行)入行 | 2016年 6月 から 1年 | 10,900 |
2000年7月 | 同 伊達支店長 | ||||||
2002年9月 | 同 営業推進部営業推進役 | ||||||
2002年10月 | 同 経営管理部管理役 | ||||||
2002年12月 | 同 融資第一部審査役 | ||||||
2004年6月 | 同 千歳中央支店長兼千歳空港出張所長 | ||||||
2007年5月 | 同 本店営業部渉外部長 | ||||||
2008年11月 | 同 本店営業部法人部長 | ||||||
2010年6月 | 同 札幌駅南口支店長 | ||||||
2012年6月 | 同 執行役員釧路中央支店長 | ||||||
2013年11月 | 同 執行役員融資第一部審議役 | ||||||
2014年6月 | 同 常務執行役員 | ||||||
2016年6月 | 同 常務取締役(現職) | ||||||
常務取締役 | ― | 東 原 幸 生 | 1959年3月12日生 | 1982年4月 | 株式会社北洋相互銀行(現当行)入行 | 2016年 6月 から 1年 | 16,200 |
2006年1月 | 同 西線支店長 | ||||||
2008年10月 | 同 札幌南支店長 | ||||||
2010年6月 | 同 システム部担当部長 | ||||||
2011年6月 | 同 システム部長 | ||||||
2012年6月 | 同 執行役員函館中央支店長 | ||||||
2014年6月 | 同 取締役事業戦略部長 | ||||||
2016年6月 | 同 常務取締役(現職) | ||||||
常務取締役 | 本店営業部 本店長 | 長 野 実 | 1959年11月16日生 | 1982年4月 | 株式会社北海道拓殖銀行入行 | 2016年 6月 から 1年 | 12,900 |
1998年11月 | 当行入行 | ||||||
2005年6月 | 同 経営管理部企画課長 | ||||||
2009年4月 | 同 経営管理部副部長兼企画第一課長 | ||||||
2009年6月 | 同 経営管理部長 | ||||||
2011年1月 | 同 経営管理部長兼企画第二課長 | ||||||
2011年6月 | 同 執行役員営業推進統括部長 | ||||||
2012年6月 | 同 執行役員旭川中央支店長 | ||||||
2014年6月 | 同 取締役旭川中央支店長 | ||||||
2015年4月 | 同 取締役本店営業部本店長 | ||||||
2016年6月 | 同 常務取締役本店営業部本店長(現職) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
常務取締役 | ― | 安 田 光 春 | 1959年10月5日生 | 1983年4月 | 株式会社北洋相互銀行(現当行)入行 | 2016年 6月 から 1年 | 16,200 |
2004年4月 | 同 経営管理部企画課長 | ||||||
2005年4月 | 同 宮の沢支店長 | ||||||
2007年8月 | 同 人事部調査役(石屋製菓株式会社出向) | ||||||
2009年4月 | 同 融資第一部副部長 | ||||||
2011年6月 | 同 融資第一部担当部長兼与信企画室長 | ||||||
2013年6月 | 同 執行役員融資第一部長 | ||||||
2014年6月 | 同 取締役経営企画部長 | ||||||
2016年6月 | 同 常務取締役(現職) | ||||||
取締役 | ― | 松 下 克 則 | 1959年7月25日生 | 1983年4月 | 株式会社北海道相互銀行(現当行)入行 | 2016年 6月 から 1年 | 2,100 |
2000年4月 | 同 山鼻支店長 | ||||||
2003年5月 | 同 静内支店長 | ||||||
2005年6月 | 同 札幌駅前支店長 | ||||||
2007年1月 | 同 管理統括本部担当部長 | ||||||
2008年10月 | 当行経営管理部企画第二課長 | ||||||
2010年5月 | 同 経営管理部副部長兼企画第二課長 | ||||||
2011年1月 | 同 札幌西支店長兼札幌医大病院出長所長 | ||||||
2013年4月 | 同 本店営業部法人営業部長 | ||||||
2014年6月 | 同 執行役員本店営業部副本店長 | ||||||
2016年6月 | 同 取締役(現職) | ||||||
取締役 | 法人部長 | 伊 藤 博 公 | 1962年1月28生 | 1984年4月 | 株式会社北海道拓殖銀行入行 | 2016年 6月 から 1年 | 5,300 |
1998年11月 | 当行入行 | ||||||
2006年4月 | 同 人事部管理役 | ||||||
2006年10月 | 同 苗穂支店長 | ||||||
2009年3月 | 同 融資第一部審査役 | ||||||
2011年1月 | 同 リテール部副部長 | ||||||
2011年4月 | 同 リテール部副部長兼リテール課長 | ||||||
2012年10月 | 同 本店営業部法人部長 | ||||||
2013年3月 | 同 本店営業部法人営業部長 | ||||||
2014年6月 | 同 執行役員融資第一部長 | ||||||
2016年6月 | 同 取締役法人部長(現職) | ||||||
取締役 | ― | 林 美 香 子 | 1953年4月12日生 | 1976年4月 | 札幌テレビ放送株式会社入社 | 2016年 6月 から 1年 | - |
1985年1月 | フリーキャスターとして活動開始、現在に至る | ||||||
2008年4月 | 慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科特別研究教授 | ||||||
2008年6月 | ホクレン農業協同組合連合会員外監事 | ||||||
2011年4月 | 慶應義塾大学大学院システムデザイン・マネジメント研究科特任教授(現職) | ||||||
2012年1月 | 北海道大学大学院農学研究院客員教授(現職) | ||||||
2015年6月 | 当行取締役(現職) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
取締役 | ― | 祖母井 里重子 | 1960年4月20日生 | 1996年4月 | 弁護士登録・祖母井法律事務所開設 | 2016年 6月 から 1年 | 200 |
1999年11月 | 北石狩公平委員会委員(現職) | ||||||
2002年4月 | 北海道住宅供給公社非常勤理事 | ||||||
2003年11月 | 廣岡・祖母井法律事務所(現祖母井・中辻法律事務所)開設 | ||||||
2004年4月 | 北海道教育大学経営協議会委員 | ||||||
2004年10月 | 北海道住宅供給公社監事 | ||||||
2007年7月 | 北海道公安委員会委員(現職) | ||||||
2015年6月 | 当行取締役(現職) | ||||||
取締役 | ― | 島 本 和 明 | 1946年10月7日生 | 1978年4月 | 医学博士号取得 | 2016年 6月 から 1年 | - |
1996年9月 | 札幌医科大学医学部内科学第二講座教授 | ||||||
2000年4月 | 札幌医科大学附属病院副病院長 | ||||||
2004年3月 | 同 病院長 | ||||||
2010年4月 | 札幌医科大学理事長・学長 | ||||||
2016年4月 | 日本医療大学総長(現職) | ||||||
2016年6月 | 当行取締役(現職) | ||||||
常勤監査役 | ― | 下 村 幸 弘 | 1957年6月8日生 | 1980年4月 | 株式会社北海道拓殖銀行入行 | 2013年 6月 から 4年 | 16,100 |
1998年11月 | 当行入行 | ||||||
1999年7月 | 同 本店営業部部長 | ||||||
2001年7月 | 同 花川北支店長 | ||||||
2003年4月 | 同 帯広中央支店副支店長 | ||||||
2007年3月 | 同 札幌南支店長 | ||||||
2008年10月 | 同 融資第一部長兼融資第二部長 | ||||||
2009年4月 | 同 融資第一部長 | ||||||
2011年6月 | 同 常務執行役員 | ||||||
2013年6月 | 同 常勤監査役(現職) | ||||||
2014年6月 | 北海道電力株式会社監査役(現職) | ||||||
常勤監査役 | ― | 曽 我 浩 司 | 1955年12月7日生 | 1980年4月 | 株式会社北洋相互銀行(現当行)入行 | 2014年 6月 から 4年 | 18,900 |
2000年6月 | 同 永山支店長 | ||||||
2002年7月 | 同 融資第一部審査役 | ||||||
2003年7月 | 同 公金・情報部調査役(北海道出向) | ||||||
2005年4月 | 同 札幌市役所支店長 | ||||||
2007年5月 | 同 本店営業部営業部長 | ||||||
2008年10月 | 同 苫小牧中央支店長 | ||||||
2012年6月 | 同 監査部長 | ||||||
2014年6月 | 同 常勤監査役(現職) | ||||||
常勤監査役 | ― | 立 川 宏 | 1953年4月4日生 | 1976年4月 | 北海道庁入庁 | 2015年 6月 から 2017年 6月 | 2,600 |
2001年4月 | 同 総務部秘書課長 | ||||||
2003年4月 | 同 総務部次長 | ||||||
2006年4月 | 同 総務部財政局長 | ||||||
2007年4月 | 同 東京事務所長 | ||||||
2010年4月 | 同 総務部長 | ||||||
2013年4月 | 同 北海道教育委員会教育長 | ||||||
2015年6月 | 当行常勤監査役(現職) | ||||||
監査役 | ― | 野 島 誠 | 1956年11月26日生 | 1979年4月 | 日本国有鉄道入社 | 2016年 6月 から 4年 | - |
2007年6月 | 北海道旅客鉄道株式会社取締役財務部長 | ||||||
2010年6月 | 同 常務取締役総合企画本部長 | ||||||
2012年5月 | 同 常務取締役鉄道事業本部長 | ||||||
2012年6月 | 同 専務取締役鉄道事業本部長 | ||||||
2013年6月 | 同 代表取締役社長 | ||||||
2014年12月 | 札幌駅総合開発株式会社顧問(現職) | ||||||
2016年6月 | 当行監査役(現職) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
監査役 | ― | 本 間 公 祐 | 1956年4月25日生 | 1979年4月 | 北海道電力株式会社入社 | 2016年 6月 から 4年 | 1,200 |
2009年7月 | 同 理事秘書室長 | ||||||
2010年6月 | 同 常務取締役ビジネスサポート本部副本部長 | ||||||
2011年6月 | 同 常務取締役札幌支店長 | ||||||
2012年6月 | 同 常任監査役 | ||||||
2016年6月 | 当行監査役(現職) | ||||||
計 | 438,100 |
(注)1.取締役林美香子、祖母井里重子及び島本和明は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2.監査役立川宏、野島誠及び本間公祐は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3.当行は執行役員制度を導入しております。執行役員の状況は次のとおりであります。
役名 | 担当業務等 | 氏名 |
常務執行役員 | 人事部審議役委嘱 | 小林 良輔 |
常務執行役員 | 法人推進本部副本部長委嘱 地域産業支援部審議役委嘱 | 塚見 孝成 |
常務執行役員 | 法人推進本部副本部長委嘱 法人部審議役委嘱 | 髙桑 裕次 |
常務執行役員 | 地域産業支援部長委嘱 | 森田 浩明 |
常務執行役員 | リスク管理部長委嘱 | 辰野 靖 |
常務執行役員 | 旭川中央支店長委嘱 | 藤池 英樹 |
常務執行役員 | 東京支店長委嘱 | 澤井 育雄 |
常務執行役員 | 帯広中央支店長委嘱 | 山根 正人 |
常務執行役員 | 釧路中央支店長委嘱 | 神野 秀俊 |
常務執行役員 | 函館中央支店長委嘱 | 飯田 祐司 |
常務執行役員 | 人事部長委嘱 | 深瀬 聡 |
執行役員 | 事務企画部長委嘱 | 櫻井 誠 |
執行役員 | 苫小牧中央支店長委嘱 | 今野 了 |
執行役員 | 小樽中央支店長委嘱 | 工藤 和繁 |
執行役員 | 市場開発部長委嘱 | 大畑 周司 |
執行役員 | 本店営業部副本店長委嘱 | 若栗 伸夫 |
執行役員 | 北見中央支店長委嘱 | 石川 裕也 |
執行役員 | 事業戦略部長委嘱 | 平林 誠司 |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03632] S1007S85)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。