有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1001X3J
株式会社東京衡機 役員の状況 (2014年2月期)
(1)有価証券報告書提出日(2014年6月2日)現在の役員の状況
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役社長 (代表取締役) | 企画統制室長(兼) | 山本 勝三 | 1965年2月23日生 | 1988年4月 | ファーストボストン証券会社東京支店(現クレディ・スイス証券㈱)入社 | (注)1 | 56 |
1998年6月 | ㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)ポートフォリオマネージャー | ||||||
2002年6月 | コメルツ証券会社東京支店 | ||||||
2003年4月 | みずほ証券㈱エレクトリック・トレーディングデスクマネージャー | ||||||
2004年8月 | ドイツ証券会社東京支店エクスキューション・マーケティング部ディレクター | ||||||
2005年6月 | ドリームテクノロジーズ㈱(現㈱トライアイズ)代表取締役社長 | ||||||
2007年5月 | 当社代表取締役社長兼経営企画室長 | ||||||
2009年3月 | 当社代表取締役社長兼企画統制室長兼執行役員民生品事業本部長 | ||||||
2010年5月 | 当社代表取締役社長兼企画統制室長(現) | ||||||
取締役副社長 | 企画統制室参与(兼) 最高技術責任者(兼) 試験機技術部門担当兼デバイス事業担当執行役員(兼) | 藤井 勉 | 1949年1月25日生 | 1977年4月 | 当社入社 | (注)1 | 156 |
1991年3月 | 当社技術本部試験機技術部長 | ||||||
1995年2月 | 当社取締役技術部長 | ||||||
1997年12月 | 当社生産担当取締役 | ||||||
1999年12月 | 当社技術担当取締役兼生産管理部長 | ||||||
2004年5月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
2006年5月 | 当社取締役副社長試験機事業管掌兼経営企画室参与 | ||||||
2008年5月 | 当社取締役副社長兼経営企画室参与 | ||||||
2009年3月 | 当社取締役副社長兼企画統制室参与 | ||||||
2010年5月 | 当社取締役副社長兼企画統制室参与兼執行役員住生活事業本部長 | ||||||
2011年11月 | 当社取締役副社長兼企画統制室参与兼最高技術責任者兼試験機技術部門担当兼デバイス事業担当執行役員(現) | ||||||
取締役副社長 | 企画統制室参与(兼) 管理部門担当執行役員(兼) | 平岡 昭一 | 1948年7月8日生 | 1971年4月 | ㈱神戸銀行(現㈱三井住友銀行)入行 | (注)1 | 173 |
1991年4月 | 同行用賀支店長 | ||||||
1995年5月 | 同行シカゴ支店長 | ||||||
1998年6月 | 同行人事部審議役 | ||||||
1999年2月 | 当社入社、顧問 | ||||||
1999年2月 | 当社常務取締役兼経営企画室長 | ||||||
2000年2月 | 当社常務取締役総務・経理担当 | ||||||
2004年5月 | 当社専務取締役管理部門管掌兼経営企画室長 | ||||||
2007年5月 | 当社常務取締役管理部門管掌兼経営企画室参与 | ||||||
2008年5月 | 当社常務取締役兼経営企画室参与兼執行役員管理本部長 | ||||||
2009年3月 | 当社常務取締役兼企画統制室参与兼執行役員管理本部長 | ||||||
2010年5月 | 当社取締役副社長兼企画統制室参与兼執行役員管理本部長 | ||||||
2011年11月 | 当社取締役副社長兼企画統制室参与兼管理部門担当執行役員(現) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 | 住生活事業担当執行役員(兼) | 藤澤 賢憲 | 1945年1月1日生 | 1986年7月 | ㈱富士エンタープライズ代表取締役 | (注)1 | ― |
1994年2月 | ㈱ワシントン取締役 | ||||||
2003年4月 | 堀田産業㈱取締役 | ||||||
2006年4月 | ㈱A.Cホールディングス事業本部長 | ||||||
2006年12月 | シルバー精工㈱取締役 | ||||||
2007年5月 | 当社管理部門担当取締役 | ||||||
2008年5月 | 当社取締役兼執行役員デジタル事業本部長 | ||||||
2010年5月 | 当社取締役兼執行役員デバイス事業本部長 | ||||||
2011年11月 | 当社取締役兼住生活事業担当執行役員(現) | ||||||
取締役 | 相談役 | 岡崎 由雄 | 1940年4月19日生 | 1963年4月 | 当社入社 | (注)1 | 1,050 |
1972年1月 | 当社取締役 | ||||||
1972年7月 | 当社専務取締役 | ||||||
1974年1月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
1995年12月 | 隅田冷凍工業㈱代表取締役会長(現) | ||||||
1998年2月 | 当社代表取締役会長 | ||||||
2006年5月 | 当社代表取締役会長兼社長 | ||||||
2007年5月 | 当社取締役 | ||||||
2007年6月 | 当社取締役相談役(現) | ||||||
取締役 | KHI事業担当 | 添田正道 | 1947年10月18日生 | 1970年4月 | 八幡ボルテン㈱(現NSボルテン㈱)入社 | (注)1 | ― |
1984年4月 | 九州ハードロック工業㈱(現㈱KHI)入社 | ||||||
1991年10月 | 同社代表取締役社長(現) | ||||||
2007年9月 | 当社新規事業担当執行役員 | ||||||
2007年12月 | 当社取締役KHI事業担当(現) | ||||||
取締役 | 試験機製造部門担当執行役員(兼) | 佐藤 良則 | 1953年9月7日生 | 1977年4月 | 当社入社 | (注)1 | 41 |
1995年3月 | 当社試験機生産部長 | ||||||
2004年5月 | 当社取締役試験機技術部門管掌 | ||||||
2006年5月 | 当社執行役員内部統制管理室長 | ||||||
2008年5月 | 当社執行役員試験機事業本部長兼内部統制管理室長 | ||||||
2010年5月 | 当社取締役兼執行役員試験機事業本部長 | ||||||
2011年11月 | 当社取締役兼試験機製造部門担当執行役員(現) | ||||||
監査役 (常勤) | 細野 幸男 | 1946年12月2日生 | 1970年4月 | 同和火災海上保険㈱(現あいおいニッセイ同和損害保険㈱)入社 | (注)2 | 62 | |
1999年6月 | 同社取締役(嘱)商品企画開発部長 | ||||||
2002年4月 | 同社取締役(嘱)自動車保険部長 | ||||||
2003年6月 | 同社監査役(常勤) | ||||||
2007年6月 | ニッセイ同和損害保険調査㈱(常勤)監査役 | ||||||
2008年5月 | 当社監査役(常勤)(現) | ||||||
2008年6月 | セメダイン㈱監査役(現) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
監査役 | 管野 善則 | 1950年6月12日生 | 1982年4月 | 通産省入省、工業技術院名古屋工業技術試験所研究員 | (注)2 | ― | |
1986年10月 | 同所放射線部主任研究官 | ||||||
1987年4月 | 山梨大学教育学部(化学科)助教授 | ||||||
1998年4月 | 同大学工学部(機械システム工学科)教授 | ||||||
2003年4月 | 同大学大学院医学工学総合研究部医工融合領域教授 | ||||||
2006年4月 | 同大学大学院医学工学総合研究部医工融合領域代表 | ||||||
2008年4月 | 公立大学法人首都大学東京産業技術大学院大学創造技術専攻教授(現) | ||||||
2010年5月 | 当社監査役(現) | ||||||
監査役 | 髙吉 廣美 | 1943年7月18日生 | 1962年4月 | 熊本国税局入局 | (注)3 | ― | |
1990年7月 | 川口税務署副署長 | ||||||
1994年7月 | 東京国税局調査第二部統括国税調査官 | ||||||
1996年7月 | 国税庁長官官房企画課システム開発室課長補佐 | ||||||
1998年7月 | 東京国税局総務部事務管理第一課長 | ||||||
2000年7月 | 浅草税務署長 | ||||||
2001年7月 | 千葉東税務署長 | ||||||
2002年8月 | 税理士開業(現) | ||||||
2012年5月 | 当社監査役(現) | ||||||
計 | 1,538 |
(注) 1 取締役の任期は、2012年2月期に係る定時株主総会終結の時から2014年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。ただし、2014年2月期に係る定時株主総会については、2014年6月27日に継続会が開催されることから、任期は当該継続会終結の時までとなります。
2 監査役細野幸男及び管野善則の任期は、2010年2月期に係る定時株主総会終結の時から2014年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。ただし、2014年2月期に係る定時株主総会については、2014年6月27日に継続会が開催されることから、任期は当該継続会終結の時までとなります。
3 監査役髙吉廣美の任期は、2012年2月期に係る定時株主総会終結の時から前任者の残存任期である2015年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役細野幸男、管野善則及び髙吉廣美は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であり、株式会社東京証券取引所が指定を義務付けている一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
5 当社は、業務執行体制の強化と取締役会の意思決定の迅速化を図るため執行役員制度を導入しております。当社の執行役員には、上記の取締役兼務執行役員のほか、川松満(試験機営業部門担当執行役員兼営業部長)1名がおります。
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) | |
江田 巧 | 1932年1月10日生 | 1950年4月 | 広島国税局入局 | 62 |
1975年7月 | 国税庁長官官房総務課課長補佐 | |||
1979年7月 | 日本橋税務署副署長 | |||
1989年7月 | 京橋税務署長 | |||
1990年8月 | 江田巧税理士事務所所長(現) | |||
1993年2月 | 当社監査役就任(2012年5月退任) |
(2)2014年5月27日開催の2014年2月期に係る定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役5名選任の件」及び「監査役3名選任の件」が承認可決されておりますが、当該定時株主総会は、報告事項の報告が未了のため、継続会を2014年6月27日に開催する予定であります。当該継続会の終結時点に上記議案で選任された役員の就任の効力が発生することから、当該継続会終結後の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。なお、当該継続会直後に開催予定の監査役会の協議事項及び取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役会長 (代表取締役) | 石川 隆一 | 1954年12月1日生 | 1977年4月 | ㈱ダイエー入社 | (注)1 | ― | |
1990年9月 | ㈱ダイエーオーエムシー(現㈱セディナ)社長室副室長 | ||||||
1993年9月 | 同社営業企画部長 | ||||||
1999年9月 | インテグレーション・マネジメント㈱代表取締役社長(現) | ||||||
2000年5月 | ㈱シーファイブ取締役 | ||||||
2000年5月 | ㈱ネクステイジ代表取締役社長(現) | ||||||
2000年7月 | ㈱ビットアイル取締役 | ||||||
2003年4月 | ㈱プラン・ドゥ取締役(現) | ||||||
2003年10月 | ㈱ビットアイル監査役 | ||||||
2014年6月 | 当社代表取締役会長(現) | ||||||
取締役社長 (代表取締役) | 住生活事業担当執行役員(兼) | 山本 勝三 | 1965年2月23日生 | 1988年4月 | ファーストボストン証券会社東京支店(現クレディ・スイス証券㈱)入社 | (注)1 | 56 |
1998年6月 | ㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)ポートフォリオマネージャー | ||||||
2002年6月 | コメルツ証券会社東京支店 | ||||||
2003年4月 | みずほ証券㈱エレクトリック・トレーディングデスクマネージャー | ||||||
2004年8月 | ドイツ証券会社東京支店エクスキューション・マーケティング部ディレクター | ||||||
2005年6月 | ドリームテクノロジーズ㈱(現㈱トライアイズ)代表取締役社長 | ||||||
2007年5月 | 当社代表取締役社長兼経営企画室長 | ||||||
2009年3月 | 当社代表取締役社長兼企画統制室長兼執行役員民生品事業本部長 | ||||||
2010年5月 | 当社代表取締役社長兼企画統制室長 | ||||||
2014年6月 | 当社代表取締役社長兼住生活事業担当執行役員(現) | ||||||
取締役 | 試験機技術部門担当執行役員(兼) | 佐藤 良則 | 1953年9月7日生 | 1977年4月 | 当社入社 | (注)1 | 41 |
1995年3月 | 当社試験機生産部長 | ||||||
2004年5月 | 当社取締役試験機技術部門管掌 | ||||||
2006年5月 | 当社執行役員内部統制管理室長 | ||||||
2008年5月 | 当社執行役員試験機事業本部長兼内部統制管理室長 | ||||||
2010年5月 | 当社取締役兼執行役員試験機事業本部長 | ||||||
2011年11月 | 当社取締役兼試験機製造部門担当執行役員 | ||||||
2014年6月 | 当社取締役兼試験機技術部門担当執行役員(現) | ||||||
取締役 | 試験機営業部門担当執行役員(兼) | 川松 満 | 1960年8月21日生 | 1984年4月 | 当社入社 | (注)1 | 30 |
2003年4月 | 当社営業部長 | ||||||
2005年5月 | 当社取締役 | ||||||
2006年5月 | 当社試験機営業部門担当執行役員 | ||||||
2014年6月 | 当社取締役兼試験機営業部門担当執行役員(現) | ||||||
取締役 | デバイス事業担当執行役員(兼) | 平田 真一郎 | 1973年3月10日生 | 1996年4月 | ㈱商工ファンド(2002年に㈱SFCGに商号変更)入社 | (注)1 | ― |
2005年9月 | ㈱KHI取締役(現) | ||||||
2006年10月 | ㈱SFCG取締役 | ||||||
2013年8月 | 当社デバイス事業部長 | ||||||
2014年5月 | 当社取締役兼デバイス事業担当執行役員(現) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
監査役 (常勤) | 遠藤 栄一 | 1954年2月12日生 | 1976年4月 | ㈱まるやま入社 | (注)2 | 2 | |
1982年7月 | ㈱スズキ二輪入社 | ||||||
1991年6月 | ㈱東衡テスタック入社 | ||||||
1998年11月 | 当社入社 | ||||||
2004年4月 | 当社生産管理部長 | ||||||
2010年11月 | 当社試験機事業本部副本部長兼品質管理部長 | ||||||
2014年6月 | 当社監査役(常勤)(現) | ||||||
監査役 | 管野 善則 | 1950年6月12日生 | 1982年4月 | 通産省入省、工業技術院名古屋工業技術試験所研究員 | (注)2 | ― | |
1986年10月 | 同所放射線部主任研究官 | ||||||
1987年4月 | 山梨大学教育学部(化学科)助教授 | ||||||
1998年4月 | 同大学工学部(機械システム工学科)教授 | ||||||
2003年4月 | 同大学大学院医学工学総合研究部医工融合領域教授 | ||||||
2006年4月 | 同大学大学院医学工学総合研究部医工融合領域代表 | ||||||
2008年4月 | 公立大学法人首都大学東京産業技術大学院大学創造技術専攻教授(現) | ||||||
2010年5月 | 当社監査役(現) | ||||||
監査役 | 髙吉 廣美 | 1943年7月18日生 | 1962年4月 | 熊本国税局入局 | (注)3 | ― | |
1990年7月 | 川口税務署副署長 | ||||||
1994年7月 | 東京国税局調査第二部統括国税調査官 | ||||||
1996年7月 | 国税庁長官官房企画課システム開発室課長補佐 | ||||||
1998年7月 | 東京国税局総務部事務管理第一課長 | ||||||
2000年7月 | 浅草税務署長 | ||||||
2001年7月 | 千葉東税務署長 | ||||||
2002年8月 | 税理士開業(現) | ||||||
2012年5月 | 当社監査役(現) | ||||||
監査役 | 藤田 泰三 | 1952年10月6日生 | 1980年5月 | セブン-イレブン・ジャパン入社 | (注)2 | ― | |
1988年5月 | サークルケイ・ジャパン㈱(現㈱サークルKサンクス)入社 | ||||||
1994年3月 | 同社商品第二部商品部長 | ||||||
1995年3月 | 同社三重運営部運営部長 | ||||||
1996年3月 | 同社営業企画室長 | ||||||
1998年3月 | 同社商品第四部商品部長 | ||||||
2000年7月 | ときめきドットコム㈱代表取締役社長 | ||||||
2010年3月 | ㈱サークルKサンクス総務人事部付副本部長 | ||||||
2014年6月 | 当社監査役(現) | ||||||
計 | 129 |
(注) 1 取締役の任期は、2014年2月期に係る定時株主総会終結の時から2016年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2 監査役遠藤栄一、管野善則及び藤田泰三の任期は、2014年2月期に係る定時株主総会終結の時から2018年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査役髙吉廣美の任期は、2012年2月期に係る定時株主総会終結の時から前任者の残存任期である2015年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役管野善則、髙吉廣美及び藤田泰三は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であり、株式会社東京証券取引所が指定を義務付けている一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
5 当社は、業務執行体制の強化と取締役会の意思決定の迅速化を図るため執行役員制度を導入しております。
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第2項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) | |
江田 巧 | 1932年1月10日生 | 1950年4月 | 広島国税局入局 | 62 |
1975年7月 | 国税庁長官官房総務課課長補佐 | |||
1979年7月 | 日本橋税務署副署長 | |||
1989年7月 | 京橋税務署長 | |||
1990年8月 | 江田巧税理士事務所所長(現) | |||
1993年2月 | 当社監査役就任(2012年5月退任) |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 研究開発活動
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E01587] S1001X3J)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。