有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S1005534
株式会社武蔵野銀行 役員の状況 (2015年3月期)
男性13名 女性1名 (役員のうち女性の比率7%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
取締役頭取 代表取締役 | ― | 加藤喜久雄 | 1946年2月5日生 | 1964年4月 | 当行入行 | 2015年6月から2年 | 7,000 |
1990年4月 | 東京支店副支店長 | ||||||
1991年11月 | 春日部支店長 | ||||||
1994年2月 | 総合管理部経営政策室長 | ||||||
1996年6月 | 取締役総合管理部長 | ||||||
1997年3月 | 取締役総合管理部長兼経営政策室長 | ||||||
1999年4月 | 常務取締役 | ||||||
2002年6月 | 専務取締役 | ||||||
2004年6月 | 取締役副頭取 | ||||||
2007年8月 | 取締役頭取(現職) | ||||||
専務取締役 代表取締役 | ― | 町 田 秀 夫 | 1950年10月7日生 | 1973年4月 | 当行入行 | 2015年6月から2年 | 3,800 |
1995年6月 | 法人部次長 | ||||||
1996年6月 | 秩父支店長 | ||||||
1999年4月 | 法人業務部長 | ||||||
2001年4月 | 法人部長 | ||||||
2003年4月 | 川越支店長 | ||||||
2003年7月 | 執行役員川越支店長 | ||||||
2005年4月 | 執行役員人事部長 | ||||||
2006年6月 | 取締役 | ||||||
2008年6月 | 常務取締役 | ||||||
2010年6月 | ぶぎん総合リース株式会社社長 | ||||||
2014年6月 | 専務取締役(現職) | ||||||
常務取締役 | ― | 中村元信 | 1955年11月27日生 | 1978年4月 | 当行入行 | 2015年6月から2年 | 2,300 |
2000年4月 | 東京支店副支店長 | ||||||
2001年11月 | 武蔵浦和支店長 | ||||||
2005年4月 | 越谷支店長 | ||||||
2008年7月 | 執行役員川越支店長 | ||||||
2011年6月 | 常務取締役(現職) | ||||||
常務取締役 | ― | 赤 城 功 一 | 1955年9月5日生 | 1978年4月 | 当行入行 | 2015年6月から2年 | 3,400 |
1999年10月 | 片柳支店長 | ||||||
2001年4月 | 融資部次長 | ||||||
2002年10月 | 春日部支店長 | ||||||
2005年4月 | 熊谷支店長 | ||||||
2007年4月 | 北浦和支店長 | ||||||
2008年7月 | 執行役員北浦和支店長 | ||||||
2009年6月 | 執行役員個人部長 | ||||||
2010年6月 | 執行役員リスク統括部長 | ||||||
2012年6月 | 常務取締役(現職) | ||||||
常務取締役 | ― | 小 山 和 也 | 1955年4月13日生 | 1978年4月 | 当行入行 | 2015年6月から2年 | 2,038 |
2002年6月 | 西上尾支店長 | ||||||
2004年4月 | 法人部次長 | ||||||
2005年10月 | 法人部副部長 | ||||||
2006年6月 | 市場金融部長 | ||||||
2009年6月 | リスク統括部長 | ||||||
2009年7月 | 執行役員リスク統括部長 | ||||||
2010年6月 | 執行役員融資部長 | ||||||
2013年6月 | 常務取締役(現職) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
常務取締役 | ― | 長 堀 和 正 | 1961年3月30日生 | 1984年4月 | 当行入行 | 2015年6月から2年 | 2,000 |
2006年4月 | 戸田西支店長 | ||||||
2008年6月 | 越谷支店長 | ||||||
2010年6月 | 総合企画部長 | ||||||
2011年7月 | 執行役員総合企画部長兼経営政策室長 | ||||||
2012年6月 | 執行役員総合企画部長 | ||||||
2013年4月 | 執行役員総合企画部長兼経営政策室長 | ||||||
2014年6月 | 常務取締役(現職) | ||||||
常務取締役 | ― | 白 井 利 幸 | 1962年1月2日生 | 1985年4月 | 当行入行 | 2015年6月から2年 | 1,311 |
2007年4月 | 伊奈支店長 | ||||||
2009年6月 | 志木支店長 | ||||||
2011年6月 | 営業企画部長 | ||||||
2013年7月 | 執行役員営業企画部長 | ||||||
2014年4月 | 執行役員人事部長 | ||||||
2015年4月 | 執行役員人事部長兼キャリア開発室長 | ||||||
2015年6月 | 常務取締役(現職) | ||||||
取締役 | ― | 石 田 惠 美 | 1966年12月5日生 | 1993年12月 | 公認会計士登録 | 2015年6月から2年 | ― |
1995年4月 | 矢野公認会計士事務所パートナー | ||||||
1997年4月 | 弁護士登録(所属:東京弁護士会) | ||||||
1997年4月 | 日比谷見附法律事務所入所 | ||||||
2000年4月 | 同事務所パートナー | ||||||
2006年6月 | 当行監査役 | ||||||
2013年6月 | 取締役(現職) | ||||||
取締役 | ― | 樋 口 武 | 1943年7月3日生 | 1967年4月 | 富士写真光機株式会社入社 | 2015年6月から2年 | ― |
2000年6月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
2005年12月 | 富士写真フイルム株式会社執行役員兼フジノン株式会社代表取締役社長 | ||||||
2010年6月 | 富士フイルムホールディングス株式会社取締役 富士フイルム株式会社取締役常務執行役員 | ||||||
2013年12月 | 同社取締役退任 | ||||||
2015年6月 | 取締役(現職) | ||||||
常勤監査役 | ― | 清 水 秀 美 | 1949年9月16日生 | 1972年4月 | 当行入行 | 2012年6月から4年 | 2,900 |
1996年2月 | 松伏支店長 | ||||||
1998年6月 | 融資部次長 | ||||||
1999年10月 | 融資部副部長 | ||||||
2001年4月 | 蕨支店長 | ||||||
2002年6月 | 川口支店長 | ||||||
2003年7月 | 執行役員川口支店長 | ||||||
2005年4月 | 執行役員本店営業部長 | ||||||
2006年7月 | 常務執行役員本店営業部長 | ||||||
2008年7月 | 専務執行役員本店営業部長 | ||||||
2009年6月 | 専務執行役員退任 | ||||||
2009年6月 | ぶぎんビジネスサービス株式会社社長 | ||||||
2010年6月 | 同社社長退任 | ||||||
2010年6月 | 監査役(現職) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
常勤監査役 | ― | 石 川 誠 | 1952年1月5日生 | 1975年4月 | 当行入行 | 2014年6月から2年 | 6,800 |
1994年10月 | 川越支店次長 | ||||||
1996年2月 | 桶川支店長 | ||||||
1998年6月 | 総合管理部次長兼経営政策室長 | ||||||
2000年4月 | リスク管理部長 | ||||||
2002年6月 | 総合企画部長 | ||||||
2003年4月 | 総合企画部長兼経営政策室長 | ||||||
2005年7月 | 執行役員総合企画部長兼経営政策室長 | ||||||
2006年6月 | 執行役員東京支店長 | ||||||
2008年6月 | 常務取締役 | ||||||
2013年6月 | 専務取締役 | ||||||
2014年6月 | 監査役(現職) | ||||||
監査役 | ― | 黒 石 輯 | 1942年4月19日生 | 1966年4月 | 株式会社大和銀行入行 | 2014年6月から4年 | ― |
2000年6月 | 同行副頭取 | ||||||
2001年12月 | 株式会社大和銀ホールディングス取締役 大和銀信託銀行株式会社代表取締役社長 | ||||||
2002年6月 | 株式会社大和銀行副頭取退任 | ||||||
2003年6月 | 株式会社りそなホールディングス取締役退任 りそな信託銀行株式会社代表取締役社長退任 | ||||||
2004年6月 | 朝日放送株式会社監査役 | ||||||
2009年6月 | 監査役(現職) | ||||||
2010年6月 | 朝日放送株式会社監査役退任 | ||||||
監査役 | ― | 毛 塚 富 雄 | 1950年1月13日生 | 1972年4月 | 野村證券株式会社入社 | 2014年6月から4年 | 1,000 |
1993年6月 | 同社取締役 | ||||||
2000年4月 | 同社代表取締役専務 | ||||||
2000年6月 | 同社代表取締役専務退任 株式会社ジャフコ代表取締役専務 | ||||||
2002年4月 | 同社代表取締役副社長 | ||||||
2010年6月 | 同社監査役 | ||||||
2012年6月 | 同社監査役退任 | ||||||
2013年6月 | 監査役(現職) | ||||||
監査役 | ― | 田 村 健 次 | 1946年1月1日生 | 1964年4月 | 埼玉県庁入庁 | 2015年6月から4年 | ― |
2001年4月 | 埼玉県労働商工部長 | ||||||
2003年10月 | 埼玉県公営企業管理者 | ||||||
2005年4月 | 埼玉県出納長 | ||||||
2007年4月 | 社会福祉法人恩賜財団済生会支部 埼玉県済生会副会長兼常務理事 | ||||||
2008年8月 | 一般財団法人自治研修協会理事(現職) | ||||||
2011年4月 | 学校法人九里学園理事(現職) | ||||||
2015年6月 | 監査役(現職) | ||||||
計 | 32,549 |
(注) 1 取締役石田惠美及び取締役樋口武は、社外取締役であります。
なお、取締役石田惠美の戸籍上の氏名は、矢野惠美であります。
2 監査役黒石輯及び監査役毛塚富雄並びに監査役田村健次は、社外監査役であります。
3 執行役員は以下の10名で構成されております。
常務執行役員 宮崎裕雅、田中勇一、剱持好郎
執行役員 関谷武、斉藤昌宏、保科隆史、坂本健司
(2015年7月1日付就任予定)
加藤正彦、竹内勇、黒澤進
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03555] S1005534)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。