有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100AO0X
株式会社池田泉州ホールディングス 役員の状況 (2017年3月期)
男性17名 女性0名 (役員のうち女性の比率0.0%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
取締役社長 (代表取締役) | 藤 田 博 久 | 1952年11月1日生 | 1976年4月 | 池田銀行(現池田泉州銀行)入行 | (注)3 | 普通株式 35,282 | |
1998年5月 | 同行システム部長 | ||||||
2000年5月 | 同行執行役員 | ||||||
2003年6月 | 同行取締役 | ||||||
2005年6月 | 同行常務取締役 | ||||||
2009年10月 | 当社取締役 | ||||||
2010年5月 | 池田泉州銀行常務取締役 | ||||||
2011年6月 | 同行専務取締役 | ||||||
2012年6月 2012年6月 | 当社代表取締役社長(現職) 池田泉州銀行代表取締役頭取(現職) | ||||||
取締役会長 (代表取締役) | 片 岡 和 行 | 1952年5月19日生 | 1976年4月 | 三和銀行(現三菱東京UFJ銀行)入行 | (注)3 | 普通株式 21,960 | |
2004年5月 | UFJ銀行(現三菱東京UFJ銀行)企業部(大阪)部長(部付) | ||||||
2004年9月 | 同行執行役員 | ||||||
2005年6月 | UFJセントラルリース(現三菱UFJリース)執行役員 | ||||||
2006年6月 | 同社常務執行役員 | ||||||
2009年6月 | 泉州銀行(現池田泉州銀行)顧問 | ||||||
2009年6月 | 同行専務取締役兼専務執行役員 | ||||||
2009年10月 | 当社取締役 | ||||||
2010年5月 | 池田泉州銀行専務取締役 | ||||||
2012年6月 2012年6月 | 当社代表取締役会長(現職) 池田泉州銀行代表取締役会長(現職) | ||||||
取締役 | 秘書役兼人事総務部長 | 鵜 川 淳 | 1956年7月19日生 | 1980年4月 | 池田銀行(現池田泉州銀行)入行 | (注)3 | 普通株式 16,600 |
2006年8月 | 同行企画調整部長 | ||||||
2006年11月 | 同行執行役員 | ||||||
2010年5月 | 池田泉州銀行執行役員 | ||||||
2011年6月 | 同行取締役 | ||||||
2012年6月 | 当社取締役 | ||||||
2014年6月 | 池田泉州銀行常務取締役 | ||||||
2016年6月 | 池田泉州銀行取締役専務執行役員秘書役(現職) | ||||||
2017年6月 | 当社取締役秘書役兼人事総務部長(現職) | ||||||
取締役 | 秘書役 | 田 原 彰 | 1956年9月22日生 | 1979年4月 | 三和銀行(現三菱東京UFJ銀行)入行 | (注)3 | 普通株式 13,820 |
2009年5月 | 泉州銀行(現池田泉州銀行)入行 経営企画部長 | ||||||
2009年10月 | 当社企画部統括部長 | ||||||
2010年5月 | 当社執行役員 | ||||||
2010年5月 | 池田泉州銀行取締役 | ||||||
2012年6月 | 当社取締役 | ||||||
2012年6月 | 池田泉州銀行常務取締役 | ||||||
2016年6月 | 同行取締役専務執行役員 | ||||||
2017年6月 | 当社取締役秘書役(現職) | ||||||
2017年6月 | 池田泉州銀行取締役専務執行役員秘書役(現職) | ||||||
取締役 | 太 田 享 之 | 1958年1月29日生 | 1981年4月 | 泉州銀行(現池田泉州銀行)入行 | (注)3 | 普通株式 15,280 | |
2009年6月 | 同行審査部長 | ||||||
2010年5月 | 池田泉州銀行執行役員 | ||||||
2011年6月 | 同行理事審査一部長 | ||||||
2013年6月 | 同行執行役員 | ||||||
2014年6月 | 同行常務執行役員 | ||||||
2016年6月 | 当社取締役(現職) | ||||||
2016年6月 | 池田泉州銀行取締役専務執行役員 | ||||||
2017年6月 | 同行取締役専務執行役員CS本部長(現職) | ||||||
取締役 | 井 上 基 | 1960年5月31日生 | 1983年4月 | 池田銀行(現池田泉州銀行)入行 | (注)3 | 普通株式 14,086 | |
2006年11月 | 同行芦屋支店長 | ||||||
2008年4月 | 同行執行役員 | ||||||
2010年5月 | 池田泉州銀行執行役員 | ||||||
2013年4月 | 同行常務執行役員 | ||||||
2014年6月 | 当社取締役(現職) | ||||||
2014年6月 | 池田泉州銀行常務取締役 | ||||||
2016年6月 | 同行取締役専務執行役員 | ||||||
2017年6月 | 同行取締役専務執行役員融資本部長(現職) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
取締役 | 前 野 博 生 | 1962年1月30日生 | 1985年4月 | 泉州銀行(現池田泉州銀行)入行 | (注)3 | 普通株式 14,900 | |
2012年6月 | 当社総合リスク管理部長 | ||||||
2012年6月 | 池田泉州銀行リスク統括部長 | ||||||
2013年6月 | 同行執行役員 | ||||||
2014年6月 | 当社取締役(現職) | ||||||
2014年6月 | 池田泉州銀行取締役 | ||||||
2016年6月 | 同行取締役常務執行役員(現職) | ||||||
取締役 | 細 見 恭 樹 | 1963年2月15日生 | 1985年4月 | 池田銀行(現池田泉州銀行)入行 | (注)3 | 普通株式 23,488 | |
2012年4月 | 池田泉州銀行堺支店長 | ||||||
2013年6月 | 同行執行役員 | ||||||
2015年6月 | 同行常務執行役員 | ||||||
2016年6月 | 当社取締役(現職) | ||||||
2016年6月 | 池田泉州銀行取締役常務執行役員CS本部副本部長兼リレーションユニット長(現職) | ||||||
取締役 (社外) (注)1 | 大 橋 太 朗 | 1939年8月31日生 | 1962年4月 | 京阪神急行電鉄入社 (1973年4月1日に阪急電鉄、2005年4月1日に阪急ホールディングス、2006年10月1日に阪急阪神ホールディングスに商号変更) | (注)3 | 普通株式 18,610 | |
1990年6月 | 同社取締役 | ||||||
1992年6月 | 同社常務取締役 | ||||||
1995年6月 | 同社専務取締役 | ||||||
1998年6月 | 同社代表取締役専務取締役 | ||||||
1999年6月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
2003年5月 | 東宝監査役 | ||||||
2003年6月 | 阪急電鉄代表取締役会長 | ||||||
2004年4月 | 東京楽天地監査役 | ||||||
2005年4月 | 阪急電鉄相談役(現職) ※阪急電鉄は2005年4月1日に会社分割を行い、鉄道事業その他の全ての営業を阪急電鉄分割準備(同日付で阪急電鉄に商号変更)に承継するとともに、商号を阪急ホールディングスへと変更した。 ※阪急ホールディングスは2006年10月1日に、商号を阪急阪神ホールディングスへと変更した。 | ||||||
2007年4月 | 東京楽天地社外取締役 | ||||||
2007年6月 | 池田銀行(現池田泉州銀行)社外監査役 | ||||||
2010年5月 | 池田泉州銀行社外監査役 | ||||||
2015年6月 | 当社社外取締役(現職) | ||||||
2015年6月 | 池田泉州銀行社外取締役 | ||||||
2016年6月 | FM802社外取締役(現職) | ||||||
取締役 (社外) (注)1 | 平 松 一 夫 | 1947年8月10日生 | 1979年4月 | 関西学院大学商学部助教授 | (注)3 | ― | |
1985年4月 | 同大学商学部教授 | ||||||
2001年4月 | 学校法人関西学院理事 | ||||||
2002年4月 | 関西学院大学学長 | ||||||
2008年6月 | 住友電気工業社外取締役(現職) | ||||||
2010年6月 | 大同生命保険社外監査役(現職) | ||||||
2010年6月 | 新明和工業社外取締役(現職) | ||||||
2011年6月 | 当社社外取締役(現職) | ||||||
池田泉州銀行社外取締役 | |||||||
2016年4月 | 学校法人関西学院常任理事(現職) | ||||||
2016年4月 | 関西学院大学名誉教授(現職) | ||||||
取締役 (社外) (注)1 | 古 川 実 | 1943年6月13日生 | 1966年4月 | 日立造船入社 | (注)3 | ― | |
1994年6月 | 同社理事経理部長 | ||||||
1998年6月 | 同社取締役 | ||||||
2001年6月 | 同社代表取締役専務取締役 | ||||||
2005年4月 | 同社代表取締役取締役社長 | ||||||
2010年6月 | 同社代表取締役取締役会長兼社長 | ||||||
2013年4月 | 同社代表取締役取締役会長兼CEO | ||||||
2016年4月 | 同社代表取締役取締役会長 | ||||||
2016年6月 | 池田泉州銀行社外取締役 | ||||||
2017年4月 | 日立造船取締役相談役 | ||||||
2017年6月 | 当社社外取締役(現職) | ||||||
2017年6月 | 池田泉州銀行取締役(現職) | ||||||
取締役 (社外) (注)1 | 小 山 孝 男 | 1948年12月11日生 | 1971年4月 | 日立製作所入社 | (注)3 | ― | |
2004年4月 | 同社関東支社支社長 | ||||||
2007年4月 | 同社執行役常務関西支社支社長 | ||||||
2011年4月 | 日立ソリューションズ代表取締役副社長執行役員 | ||||||
2012年4月 | 同社取締役副社長執行役員 | ||||||
2016年6月 | 池田泉州銀行社外取締役 | ||||||
2017年6月 | 当社社外取締役(現職) | ||||||
2017年6月 | 池田泉州銀行取締役(現職) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | |
監査役 (常勤) | 青 柳 茂 | 1952年9月15日生 | 1976年4月 | 池田銀行(現池田泉州銀行)入行 | (注)4 | 普通株式 25,630 | |
2000年4月 | 同行人事部長 | ||||||
2000年5月 | 同行執行役員 | ||||||
2003年6月 | 同行取締役 | ||||||
2004年3月 | 同行取締役兼常務執行役員 | ||||||
2005年6月 | 同行常務取締役 | ||||||
2010年5月 | 当社執行役員 | ||||||
2010年5月 | 池田泉州銀行常務取締役 | ||||||
2011年6月 | 同行専務執行役員 | ||||||
2012年6月 | 当社代表取締役 | ||||||
2012年6月 | 池田泉州銀行代表取締役専務 | ||||||
2013年6月 | 自然総研代表取締役副社長 | ||||||
2016年6月 | 当社監査役(現職) | ||||||
監査役 (常勤) | 川 上 晋 | 1956年1月22日生 | 1979年4月 | 泉州銀行(現池田泉州銀行)入行 | (注)5 | 普通株式 13,040 | |
2007年6月 | 同行個人部長 | ||||||
2009年6月 | 同行執行役員 | ||||||
2010年5月 | 池田泉州銀行執行役員 | ||||||
2011年6月 | 同行常務執行役員 | ||||||
2016年6月 | 同行専務執行役員 | ||||||
2017年6月 | 当社監査役(現職) | ||||||
監査役 (社外) (注)2 | 佐々木 敏 昭 | 1941年2月23日生 | 1963年4月 | 興紀相互銀行入行 | (注)5 | 普通株式 31,360 | |
1975年5月 | 大阪銀行(現近畿大阪銀行)入行 | ||||||
1990年3月 | 同行本店支配人 | ||||||
1990年6月 | 泉州銀行(現池田泉州銀行)監査役 | ||||||
1990年9月 | 学校法人泉州学園専務理事 | ||||||
1998年8月 | 同学園理事長(現職) | ||||||
2009年10月 | 当社社外監査役(現職) (他の法人等の代表状況) 学校法人泉州学園理事長 | ||||||
監査役 (社外) (注)2 | 森 信 静 治 | 1949年7月9日生 | 1978年4月 | 大阪弁護士会登録 | (注)5 | ― | |
1988年4月 | 梅新法律事務所開設 所長(現職) | ||||||
2004年4月 | 大阪弁護士会副会長 日本弁護士連合会理事 | ||||||
2005年4月 | 大阪大学大学院法学研究科招聘教授 連携大学院客員教授 | ||||||
2013年4月 | 日本弁護士連合会常務理事 | ||||||
2015年2月 | 北恵社外取締役(現職) | ||||||
2017年6月 | 当社社外監査役(現職) | ||||||
監査役 (社外) (注)2 | 中 西 孝 平 | 1954年11月13日生 | 1977年4月 | 日本輸出入銀行(現国際協力銀行)入行 | (注)5 | ― | |
2004年10月 | 同行人事部長 | ||||||
2007年8月 | 同行欧州・中東地域外事審議役 | ||||||
2008年10月 | 日本政策金融公庫 国際協力銀行 特別参与 | ||||||
2011年6月 | 同社国際協力銀行取締役 | ||||||
2012年4月 | 国際協力銀行取締役企画・管理部門長 | ||||||
2013年9月 | 三菱商事顧問(現職) | ||||||
2016年3月 | SUMCO社外取締役(監査等委員)(現職) | ||||||
2017年6月 | 当社社外監査役(現職) | ||||||
計 | 普通株式 244,056 |
(注) 1 取締役のうち大橋太朗、平松一夫、古川実及び小山孝男の4名は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2 監査役のうち佐々木敏昭、森信静治及び中西孝平の3名は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時より、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時より、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時より、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 事業等のリスク
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E23250] S100AO0X)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。