有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10056AR
株式会社焼肉坂井ホールディングス 役員の状況 (2015年3月期)
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
代表取締役 社長 | 杉本 英雄 | 1962年4月19日生 | 1985年4月 | 株式会社日本エル・シー・エー(現 株式会社インタープライズ・コンサルティング)入社 | (注)3 | 15 | |
1989年4月 | 株式会社ベンチャー・リンク(現 株式会社C&I Holdings)入社 | ||||||
1995年8月 | 同社取締役 | ||||||
1996年8月 | 同社常務取締役 | ||||||
2004年6月 | 同社取締役常務執行役 | ||||||
2004年7月 | 株式会社ジー・コミュニケーション取締役社長 | ||||||
2006年6月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
2007年5月 | 株式会社焼肉屋さかい(現 当社)顧問 | ||||||
2007年6月 | 同社代表取締役会長 | ||||||
2008年2月 | 株式会社ジー・エデュケーション(現 自分未来きょういく株式会社)代表取締役社長 | ||||||
2008年4月 | 株式会社ジー・フード代表取締役社長 | ||||||
2009年6月 | 株式会社ジー・コミュニケーション代表取締役社長 | ||||||
2009年6月 | 株式会社焼肉屋さかい(現 当社)取締役 | ||||||
2011年3月 | 株式会社ジー・コミュニケーション取締役 | ||||||
2011年3月 | 株式会社さかい(現 当社)代表取締役社長 | ||||||
2012年4月 | 株式会社ジー・コミュニケーション代表取締役社長 | ||||||
2012年6月 | 当社取締役 | ||||||
2013年2月 | 株式会社クックイノベンチャー代表取締役(現任) | ||||||
2013年4月 | 株式会社さかい(現 当社)取締役 | ||||||
2013年8月 | 当社代表取締役社長(現任) | ||||||
代表取締役 副社長 | 東日本外食カンパニー統括 | 稲吉 史泰 | 1972年4月27日生 | 1996年4月 | 蒲郡信用金庫入庫 | (注)3 | 20 |
1999年6月 | 株式会社がんばる学園 (現 株式会社ジー・コミュニケーション)入社 | ||||||
1999年12月 | 株式会社ウェルコム代表取締役 | ||||||
2003年8月 | 株式会社ジーコム九州代表取締役 | ||||||
2005年6月 | 株式会社ジー・コミュニケーション社長室長 | ||||||
2005年8月 | 当社入社 | ||||||
2005年9月 | 当社代表取締役社長 | ||||||
2012年9月 | 当社代表取締役社長 平禄事業本部長 | ||||||
2013年2月 | 株式会社クックイノベンチャー取締役(現任) | ||||||
2013年8月 | 株式会社クック・オペレーション代表取締役(現任) | ||||||
2013年8月 | 当社代表取締役副社長 東日本外食カンパニー統括(現任) | ||||||
2015年1月 | 株式会社ジー・アカデミー取締役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 副社長 | 西日本外食カンパニー統括 | 阿久津 貴史 | 1971年2月13日生 | 2003年5月 | 株式会社暖中カンパニー取締役FC営業部長 | (注)3 | 125 |
2005年9月 | 株式会社ダイニング企画代表取締役社長 | ||||||
2006年1月 | 株式会社パオ(現 当社)顧問 | ||||||
2006年1月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
2013年2月 | 株式会社クックイノベンチャー取締役(現任) | ||||||
2013年6月 | 当社取締役 | ||||||
2013年8月 | 株式会社クック・オペレーション代表取締役(現任) | ||||||
2013年8月 | 当社取締役副社長 西日本外食カンパニー統括(現任) | ||||||
2015年1月 | 株式会社ジー・アカデミー代表取締役(現任) | ||||||
取締役 | 経営企画 本部統括 | 川上 一郎 | 1965年9月11日生 | 1990年4月 | 日興證券株式会社(現 SMBC日興証券株式会社)入社 | (注)3 | 9 |
2002年4月 | 株式会社ジー・コミュニケーション入社 | ||||||
2004年6月 | 株式会社ジーコム東日本代表取締役 | ||||||
2005年6月 | 株式会社ジー・コミュニケーション東京支社長 | ||||||
2005年8月 | 当社管理本部長 | ||||||
2005年9月 | 当社取締役 管理本部長 | ||||||
2007年5月 | 当社常務取締役 管理本部長 | ||||||
2010年6月 | フードインクルーヴ株式会社(現 当社)取締役 | ||||||
2011年6月 | 株式会社さかい(現 当社)取締役 | ||||||
2011年6月 | 株式会社ジー・コミュニケーション取締役副社長 | ||||||
2011年6月 | 株式会社ジー・ネットワークス(現 当社)取締役 | ||||||
2011年7月 | 当社取締役副社長就任 経営企画本部長 | ||||||
2012年4月 | 株式会社ジー・コミュニケーション取締役 | ||||||
2013年6月 | 当社取締役副社長 経営企画本部長兼海外展開準備本部長 | ||||||
2013年8月 | 当社取締役 経営企画本部統括(現任) | ||||||
取締役 | 管理本部長 | 稲角 好宣 | 1963年2月7日生 | 1985年4月 | 株式会社日本エル・シー・エー(現 株式会社インタープライズ・コンサルティング)入社 | (注)3 | 1 |
2003年9月 | 株式会社リンク・プロモーション(現 株式会社カーリンク)監査役(非常勤)兼務 | ||||||
2005年11月 | 株式会社ジー・コミュニケーション入社 | ||||||
2005年12月 | 同社取締役 | ||||||
2006年8月 | 同社常務取締役 | ||||||
2007年3月 | 株式会社グローバルアクト(現 当社)監査役 | ||||||
2007年6月 | 株式会社さかい(現 当社)監査役 | ||||||
2007年6月 | 株式会社ジー・コミュニケーション専務取締役 | ||||||
2011年6月 | 同社取締役 | ||||||
2012年6月 | 株式会社ジー・ネットワークス(現 当社)取締役 | ||||||
2012年6月 | 当社取締役 | ||||||
2013年2月 | 株式会社クックイノベンチャー取締役(現任) | ||||||
2013年8月 | 株式会社ジー・コミュニケーション代表取締役(現任) | ||||||
2013年8月 | 当社取締役 管理本部長(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 | 植田 茅 | 1945年9月10日生 | 1964年3月 | 大蔵省(現財務省)入省 | (注)3 | ― | |
1983年3月 | 税理士試験合格 | ||||||
1983年3月 | 大蔵省(現財務省)退官 | ||||||
1983年6月 | 税理士事務所開設 | ||||||
1994年10月 | 参議院政策担当秘書官試験合格 | ||||||
2007年2月 | 税理士事務所閉鎖 | ||||||
2013年10月 | 税理士法人Jパートナーズ設立 | ||||||
2015年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
常勤監査役 | 間宮 友久 | 1964年4月22日生 | 1988年4月 | 株式会社宇佐美入社 | (注)4 | 3 | |
1990年2月 | 岐阜ハーネス株式会社入社 | ||||||
1994年4月 | 株式会社高島屋前岐薬入社 | ||||||
1995年6月 | 株式会社J・ART入社 | ||||||
1997年5月 | 株式会社さかい(現 当社)入社 | ||||||
2008年1月 | ビー・サプライ株式会社転籍 業務部長 | ||||||
2008年3月 | 株式会社さかい(現 当社)転籍 | ||||||
2008年3月 | 株式会社さかい(現 当社)一時監査役職務代行者(仮監査役) | ||||||
2008年6月 | 株式会社さかい(現 当社)監査役 | ||||||
2013年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
監査役 | 佐藤 加代子 | 1951年4月10日生 | 1970年9月 | 日本電信電話公社入社 | (注)4 | 1 | |
1978年1月 | 仁木島商事株式会社入社 | ||||||
1985年6月 | 株式会社エッチ・エヌ・エー・システム入社 | ||||||
1991年4月 | 株式会社サンウェイ入社 | ||||||
2005年4月 | 株式会社ダイニング企画常勤監査役 | ||||||
2007年3月 | 株式会社グローバルアクト(現 当社)監査役 | ||||||
2007年6月 | 同社常勤監査役 | ||||||
2009年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
2009年6月 | 株式会社さかい(現 当社)監査役 | ||||||
2009年6月 | 株式会社ジー・ネットワークス(現 当社)監査役 | ||||||
2011年6月 | 株式会社ジー・コミュニケーション監査役(現任) | ||||||
監査役 | 黒川 孝雄 | 1934年1月7日生 | 1956年4月 | 明治乳業株式会社(現 株式会社明治)入社 | (注)4 | 3 | |
1980年4月 | 同社京都支店長 | ||||||
1982年10月 | 関西明販株式会社代表取締役社長 | ||||||
1986年5月 | 明治サンテオレ株式会社(現 明治フレッシュネットワーク株式会社)代表取締役社長 | ||||||
1998年2月 | 株式会社フランチャイズ研究所設立 | ||||||
2001年7月 | 株式会社ジー・コミュニケーション監査役(2005年8月退任) | ||||||
2006年8月 | 同社監査役 | ||||||
2011年6月 | 株式会社さかい(現 当社)監査役 | ||||||
2013年6月 | 当社監査役(現任) | ||||||
計 | 181 |
(注) 1.取締役植田茅は社外取締役であります。
2.監査役佐藤加代子及び黒川孝雄は社外監査役であります。
3.2015年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2013年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.所有株式数には、当社役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数を記載しております。
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03374] S10056AR)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。