有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10055M0
株式会社立花エレテック 役員の状況 (2015年3月期)
男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率 -%)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
代表取締役 社長 | 社長執行役員 | 渡 邊 武 雄 | 1945年6月29日生 | 1968年3月 | 当社入社 | (注)4 | 159 |
1993年4月 | 当社海外本部長 | ||||||
1996年6月 | 当社取締役 海外本部長に就任 | ||||||
1998年6月 | 当社取締役 海外事業本部長に就任 | ||||||
2000年6月 | 当社代表取締役社長に就任 | ||||||
2003年6月 | 当社代表取締役社長 代表執行役員に就任 | ||||||
2006年6月 | 当社代表取締役社長 社長執行役員に就任(現任) | ||||||
取締役 | 相談役 ロボット事業戦略室長 | 島 田 教 雄 | 1943年1月31日生 | 1961年3月 | 当社入社 | (注)4 | 68 |
1998年6月 | 当社機器本部長 | ||||||
2000年6月 | 当社取締役 機器本部長に就任 | ||||||
2002年4月 | 当社取締役 FA第一本部長に就任 | ||||||
2003年6月 | 当社取締役 執行役員 FA第一本部長に就任 | ||||||
2004年6月 | 当社常務取締役 執行役員 FA第一本部長に就任 | ||||||
2006年6月 | 当社取締役 常務執行役員 FAシステム事業担当、神戸支店・九州支店担当に就任 | ||||||
2008年6月 2014年4月 | 当社取締役 専務執行役員 FAシステム事業担当、神戸支店・九州支店担当に就任 当社取締役 専務執行役員 全社営業担当、神戸支店・北陸支店・九州支店担当に就任 | ||||||
2014年10月 2015年4月 | 当社取締役 専務執行役員 全社営業担当、神戸支店・北陸支店・九州支店担当、ロボット事業戦略室長に就任 当社取締役 相談役 ロボット事業戦略室長に就任(現任) | ||||||
取締役 | 専務執行役員 | 下 吉 英 之 | 1946年3月15日生 | 1968年4月 | 当社入社 | (注)4 | 35 |
1998年6月 | 当社機電本部長 | ||||||
2002年4月 | 当社名古屋支社副支社長兼FA第三本部長 | ||||||
2002年6月 | 当社取締役 名古屋支社副支社長兼FA第三本部長に就任 | ||||||
2003年6月 | 当社取締役 執行役員 名古屋支社長兼FA第三本部長に就任 | ||||||
2006年6月 | 当社取締役 常務執行役員に就任 | ||||||
2006年6月 | 株式会社大電社取締役に就任 | ||||||
2006年10月 | 同社代表取締役社長に就任(現任) | ||||||
2006年10月 | 当社取締役に就任 | ||||||
2011年5月 | 株式会社太洋商会代表取締役社長に就任 | ||||||
2012年4月 | 当社取締役 専務執行役員に就任(現任) | ||||||
取締役 | 常務執行役員 管理部門・CSR推進担当 | 住 谷 正 志 | 1949年1月1日生 | 1973年4月 | 当社入社 | (注)4 | 16 |
1996年10月 | 当社管理本部経営企画部長 | ||||||
2003年4月 | 当社経営企画本部長 | ||||||
2005年4月 | 当社管理部門統括本部長 | ||||||
2005年6月 | 当社執行役員 管理部門統括本部長 | ||||||
2006年6月 | 当社取締役 執行役員 管理部門担当に就任 | ||||||
2007年6月 | 当社取締役 執行役員 管理部門担当、CSR推進担当に就任 | ||||||
2009年11月 | 当社取締役 執行役員 管理部門担当、CSR推進担当兼CSR推進本部長に就任 | ||||||
2010年4月 2012年4月 | 当社取締役 執行役員 管理部門担当、CSR推進担当に就任 当社取締役 常務執行役員 管理部門・CSR推進担当に就任(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 | 森 日 出 樹 | 1960年4月20日生 | 1984年4月 | 三菱電機株式会社入社 | (注)4 | ― | |
2011年6月 | Mitsubishi Elevator Korea Co., Ltd. 取締役 副社長 | ||||||
2014年6月 | 三菱電機株式会社 ビルシステム海外事業部 副事業部長兼ビル海外計画部長兼ビル海外モダニゼーション推進部長 | ||||||
2015年4月 | 同社関西支社 副支社長兼事業推進部長(現任) | ||||||
2015年6月 | 当社取締役に就任(現任) | ||||||
取締役 | 辻 川 正 人 | 1958年1月31日生 | 1985年11月 | 司法試験合格 | (注)4 | ― | |
1988年4月 | 大阪弁護士会登録 | ||||||
1988年4月 | 関西法律特許事務所入所 | ||||||
1994年1月 | 関西法律特許事務所パートナー | ||||||
2004年12月 | 弁護士法人関西法律特許事務所 社員弁護士(現任) | ||||||
2007年6月 | 当社取締役に就任(現任) | ||||||
監査役 常勤 | 増 田 厳 一 | 1952年4月7日生 | 1975年4月 | 株式会社三菱銀行(現、株式会社三菱東京UFJ銀行)入行 | (注)5 | 4 | |
2004年9月 | 当社入社 | ||||||
2004年9月 | 当社審査法務室長、輸出管理室長 | ||||||
2015年6月 | 当社常勤監査役に就任(現任) | ||||||
監査役 | 大 谷 康 弘 | 1966年2月13日生 | 1990年10月 | 太田昭和監査法人(現、新日本有限責任監査法人)入所 | (注)5 | ― | |
2000年4月 | 大谷公認会計士事務所所長(現任) | ||||||
2000年7月 | 株式会社関西ベンチャーインキュベート取締役に就任 | ||||||
2001年8月 | 同社代表取締役に就任(現任) | ||||||
2002年8月 | KVI税理士法人社員 | ||||||
2003年6月 | 当社監査役に就任(現任) | ||||||
2004年2月 | KVI税理士法人代表社員(現任) | ||||||
監査役 | 塩 路 広 海 | 1957年1月28日生 | 1984年10月 | 司法試験合格 | (注)5 | ― | |
1987年4月 | 大阪弁護士会登録 浅岡法律事務所(現、浅岡・瀧法律会計事務所)入所 | ||||||
1991年4月 | 塩路法律事務所開設 所長(現任) | ||||||
2007年6月 | 当社監査役に就任(現任) | ||||||
計 | 284 |
(注) 1 所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。
2 取締役 森日出樹、辻川正人の両氏は、社外取締役であります。
3 監査役 大谷康弘、塩路広海の両氏は、社外監査役であります。
4 取締役の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2015年3月期に係る定時株主総会終結の時から2019年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
木 田 稔 | 1970年7月30日生 | 1993年10月 | 太田昭和監査法人(現、新日本有限責任監査法人)入所 | (注) | ― |
2004年1月 | 公認会計士木田 稔事務所所長(現任) | ||||
2006年12月 | 監査法人グラヴィタス代表社員(現任) |
(注) 補欠監査役の監査役としての任期は、監査役に就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
7 当社は、執行役員制度を2003年6月27日より導入し、経営をつかさどる取締役が執行役員を兼務するとともに、業務執行をつかさどる執行役員を任命しております。
執行役員の内、取締役を兼務していない執行役員は、以下のとおりであります。
役職名 | 氏名 |
常務執行役員 東京支社長、株式会社立花デバイスコンポーネント代表取締役社長 | 清 水 洋 二 |
常務執行役員 FAシステム事業担当、神戸支店・北陸支店・九州支店担当兼ロボット事業戦略室 | 山 口 均 |
常務執行役員 半導体デバイス日系アカウント担当 | 高 見 貞 行 |
常務執行役員 TACHIBANA OVERSEAS HOLDINGS LTD. Managing Director、海外事業・半導体デバイスローカルアカウント担当 | 布 山 尚 伸 |
執行役員 産業デバイスコンポーネント本部長 | 上 田 幸 男 |
執行役員 名古屋支社長兼名古屋管理部長 | 松 野 秀 樹 |
執行役員 TACHIBANA OVERSEAS HOLDINGS LTD. Director、海外FA担当、TACHIBANA SALES (SHANGHAI) LTD. Managing Director | 高 見 尚 志 |
執行役員 ソリューション事業担当兼ロボット事業戦略室、ロボットシステム営業プロジェクトリーダー | 河 原 欣 也 |
執行役員 施設事業担当兼施設戦略室長 | 米 田 浩 |
執行役員 MS事業担当 | 植 田 裕 和 |
執行役員 FA第一本部長 | 山 条 慶 治 |
執行役員 施設本部長 | 多 田 満 |
執行役員 経営企画本部長兼経営企画部長 | 相 澤 忠 範 |
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株価の推移
- 最近6月間の月別最高・最低株価
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02678] S10055M0)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。