男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) |
取締役会長 | | 川崎 隆生 | 1950年6月2日生 |
|
| | 1974年4月 | 当社入社 | 2003年6月 | 経営企画委員長 | 2006年6月 | 広告局長 | 2007年6月 | 取締役広告局長 | 2008年6月 | 代表取締役社長 | 2014年6月 | グループ経営会議議長(現) | 2016年6月 | 取締役会長(現) |
| (注)1 | 30 |
代表取締役 社長 | | 柴田 建哉 | 1959年4月10日生 |
|
| | 1984年4月 | 当社入社 | 2012年6月 | 編集局総務 | 2013年6月 | 執行役員販売局長兼お客さまセンター長 | 2014年6月 | 取締役販売局長兼お客さまセンター長 | 2015年6月 | 取締役営業本部長兼広告局長 | 2016年6月 | 代表取締役社長(現) |
| (注)1 | 30 |
取締役 | 社長室長兼経営企画局長 | 一木 弘信 | 1958年2月7日生 |
|
| | 1981年4月 | 当社入社 | 2010年8月 | システム技術局・局長同等 | 2011年6月 | 東京支社次長(局長同等)兼広告部長 | 2012年6月 | システム技術局長 | 2014年6月 | 執行役員システム技術局長 | 2015年6月 | 取締役経営企画局長兼グループ経営委員長 | 2017年6月 | 取締役社長室長兼経営企画局長(現) |
| (注)1 | 16 |
取締役 | 営業本部長兼広告局長 | 坂井 裕志 | 1958年9月29日生 |
|
| | 1982年4月 | 当社入社 | 2012年6月 | 営業本部次長(局長同等)兼広告局次長 | 2013年6月 | 営業本部副本部長(局長同等)兼営業管理部長 | 2016年4月 | 営業本部副本部長(局長同等)兼広告局次長 | 2016年6月 | 取締役営業本部長兼広告局長(現) |
| (注)1 | 16 |
取締役 | 編集局長 | 傍示 文昭 | 1959年9月4日生 |
|
| | 1984年4月 | 当社入社 | 2010年4月 | アジア室長(部長) | 2012年8月 | 企画事業局次長 | 2013年8月 | 編集局次長 | 2014年6月 | 編集局総務 | 2016年7月 | 東京支社次長(局長同等) | 2017年6月 | 取締役編集局長(現) |
| (注)1 | - |
取締役 | 総務局長 | 大久保 昭彦 | 1961年9月5日生 |
|
| | 1988年4月 | 当社入社 | 2011年6月 | 都市圏総局長(部長) | 2013年10月 | 専任職・企画委員(参事)経営企画局 | 2014年8月 | 経営企画局・部長同等 | 2016年6月 | 営業本部副本部長(局次長) | 2017年4月 | 営業本部副本部長(局次長)兼企画事業室長 | 2017年6月 | 取締役総務局長(現) |
| (注)1 | - |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) |
取締役 | | 寺﨑 一雄 | 1940年8月8日生 |
|
| | 1964年4月 | 当社入社 | 1997年6月 | ㈱テレビ西日本取締役 | 2005年6月 | 同社代表取締役社長 | 2007年6月 | 当社取締役(現) | 2013年6月 | ㈱テレビ西日本代表取締役会長(現) |
| (注)1 | - |
監査役 (常勤) | | 早川 元久 | 1956年5月21日生 |
|
| | 1980年4月 | 当社入社 | 2009年6月 | 経理部長 | 2012年6月 | 経営企画局・局長同等兼グループ経理部長 | 2013年6月 | 執行役員経営企画局長兼グループ経営委員長 | 2014年6月 | 取締役社長室長兼経営企画局長兼グループ経営委員長 | 2015年6月 | 常務取締役社長室長兼総務局長 | 2017年6月 | 監査役(現) |
| (注)2 | 20 |
監査役 | | 山﨑 浩一郎 | 1957年8月5日生 |
|
| | 1982年4月 | ㈱テレビ西日本入社 | 2012年6月 | 同社取締役 | 2016年6月 | 同社常務取締役(現) | 2016年6月 | 当社監査役(現) |
| (注)3 | - |
| | | | 計 | | 112 |
(注)1.2017年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から1年
2.2016年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年
3.2015年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から4年