有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S10026ZL
株式会社西武ホールディングス 役員の状況 (2014年3月期)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
1972年4月 | 株式会社第一勧業銀行(現 株式 | ||||||
会社みずほフィナンシャルグルー | |||||||
プ)に入行 | |||||||
2000年6月 | 同行執行役員 | ||||||
2000年9月 | 株式会社みずほホールディングス | ||||||
執行役員 | |||||||
2001年4月 | 同社常務執行役員 | ||||||
2003年3月 | 株式会社みずほフィナンシャルグ | ||||||
ループ常務執行役員 | |||||||
株式会社みずほコーポレート銀行 | |||||||
(現 株式会社みずほ銀行) | |||||||
常務取締役 | |||||||
代表取締役 | 2004年4月 | 同行取締役副頭取 | |||||
社長 | - | 後 藤 高 志 | 1949年2月15日生 | 2005年2月 | 西武鉄道株式会社特別顧問 | (注)3 | 3 |
社長執行役員 | 2005年5月 | 同社代表取締役社長 | |||||
2005年6月 | 同社社長執行役員 | ||||||
2006年2月 | 株式会社プリンスホテル取締役 | ||||||
(現任) | |||||||
当社代表取締役社長(現任) | |||||||
当社社長執行役員(現任) | |||||||
2006年6月 | 株式会社プリンスホテル上席執行 | ||||||
役員 | |||||||
2007年5月 | 株式会社西武ライオンズ取締役 | ||||||
オーナー(現任) | |||||||
2010年6月 | 西武鉄道株式会社取締役会長 | ||||||
(現任) | |||||||
1976年4月 | 日本開発銀行(現 株式会社日本 | ||||||
政策投資銀行)に入行 | |||||||
2002年6月 | 岩崎産業株式会社取締役財務本部長 | ||||||
2004年6月 | 日本政策投資銀行(現 株式会社 | ||||||
日本政策投資銀行)審査部長 | |||||||
2005年5月 | 西武鉄道株式会社顧問 | ||||||
2005年12月 | 同社取締役 | ||||||
同社上席執行役員 | |||||||
取締役 常務執行役員 | 総合企画本 部長 | 2006年2月 | 当社常務取締役 | ||||
高 橋 薫 | 1953年4月30日生 | 当社上席執行役員 | (注)3 | 2 | |||
2007年6月 | 西武運輸株式会社取締役 | ||||||
西武建設株式会社代表取締役副社長 | |||||||
西武バス株式会社取締役 | |||||||
伊豆箱根鉄道株式会社取締役 | |||||||
当社常務執行役員 | |||||||
2008年6月 | 西武建設株式会社取締役副社長 | ||||||
当社取締役(現任) | |||||||
2010年6月 | 当社常務執行役員総合企画本部長 | ||||||
(現任) | |||||||
2012年10月 | 当社国際企画部長 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
1984年3月 | 西武鉄道株式会社に入社 | ||||||
2005年6月 | 同社業務管理部長 | ||||||
2006年3月 | 同社管理部長 | ||||||
当社へ出向 | |||||||
当社管理部長 | |||||||
2007年6月 | 当社管理部長兼人事部長 | ||||||
取締役 | 社長室長 | 上 野 彰 久 | 1961年3月9日生 | 2008年6月 | 当社執行役員管理部長兼人事部長 | (注)3 | - |
上席執行役員 | 2009年4月 | 当社に入社 | |||||
当社執行役員管理部長兼人事部長 | |||||||
兼秘書室長 | |||||||
西武鉄道株式会社へ出向 | |||||||
同社秘書室長 | |||||||
2010年4月 | 当社執行役員管理部長兼秘書室長 | ||||||
2010年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
当社上席執行役員社長室長(現任) | |||||||
1984年3月 | 西武鉄道株式会社に入社 | ||||||
2005年6月 | 同社秘書室長 | ||||||
2006年3月 | 当社へ出向 | ||||||
当社管理部部長 | |||||||
2006年11月 | 当社上場準備室部長 | ||||||
2007年6月 | 当社総合企画部上場準備室長 | ||||||
2007年12月 | 当社総合企画部上場準備室長兼 | ||||||
取締役 | 人事部長兼 | 喜多村 樹美男 | 1961年1月6日生 | J-SOX推進室長 | (注)3 | 1 | |
上席執行役員 | グループ人 | 2008年6月 | 当社執行役員関連事業部長兼 | ||||
材開発室長 | J-SOX推進室長 | ||||||
2009年4月 | 当社に入社 | ||||||
2010年4月 | 当社執行役員人事部長 | ||||||
2010年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
当社上席執行役員人事部長(現任) | |||||||
西武鉄道株式会社取締役(現任) | |||||||
同社上席執行役員人事部長(現任) | |||||||
2013年3月 | 当社グループ人材開発室長(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
1982年4月 | 株式会社第一勧業銀行(現 株式 | ||||||
会社みずほフィナンシャルグルー | |||||||
プ)に入行 | |||||||
2007年4月 | 株式会社みずほコーポレート銀行 | ||||||
(現 株式会社みずほ銀行) | |||||||
営業第十二部長 | |||||||
2009年4月 | 当社へ出向 | ||||||
株式会社プリンスホテルへ出向 | |||||||
同社総合企画部長 | |||||||
総合企画本 | 2010年4月 | 当社に入社 | |||||
取締役 | 部経営企画 | 西 井 知 之 | 1959年3月25日生 | 当社総合企画本部経営企画部 | (注)3 | - | |
上席執行役員 | 部長兼第二 | 第二事業戦略室長 | |||||
事業戦略室 | 2010年6月 | 当社執行役員総合企画本部経営 | |||||
長 | 企画部長兼第二事業戦略室長 | ||||||
2012年5月 | 株式会社プリンスホテル上席執行 | ||||||
役員(現任) | |||||||
2012年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
当社上席執行役員総合企画本部 | |||||||
経営企画部長兼第二事業戦略室長 | |||||||
(現任) | |||||||
株式会社プリンスホテル取締役 | |||||||
(現任) | |||||||
1984年3月 | 西武鉄道株式会社に入社 | ||||||
2005年2月 | 同社経営企画本部経営政策室長 | ||||||
2005年3月 | 同社経営企画本部グループ統括室 | ||||||
長 | |||||||
2006年3月 | 当社へ出向 | ||||||
当社経営企画部部長 | |||||||
2007年6月 | 西武鉄道株式会社総合企画部長兼 | ||||||
企画室長兼主計室長 | |||||||
2008年6月 | 同社総合企画部長兼主計室長兼 | ||||||
J-SOX推進室長 | |||||||
2009年6月 | 同社執行役員総合企画部長兼主計 | ||||||
室長兼J-SOX推進室長 | |||||||
取締役 上席執行役員 | 総合企画本部経理部長 | 伍 堂 文 康 | 1962年1月4日生 | 2010年4月 | 当社に入社 | (注)3 | 1 |
当社執行役員総合企画本部経理部長 | |||||||
西武鉄道株式会社へ出向 | |||||||
同社執行役員経理・J-SOX推進部長 | |||||||
2010年6月 | 同社取締役(現任) | ||||||
同社上席執行役員経理・J-SOX推 | |||||||
進部長(現任) | |||||||
株式会社プリンスホテルへ出向 | |||||||
同社経理部長(現任) | |||||||
2014年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
当社上席執行役員総合企画本部経 | |||||||
理部長(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
1987年4月 | 株式会社第一勧業銀行(現 株式 | ||||||
会社みずほフィナンシャルグルー | |||||||
プ)に入行 | |||||||
2003年2月 | 株式会社みずほホールディングス | ||||||
広報部参事役 | |||||||
2009年10月 | 当社に入社 | ||||||
当社総合企画本部広報室長 | |||||||
取締役 上席執行役員 | 広報部長 | 西 山 隆一郎 | 1964年8月30日生 | 2010年4月 | 当社総合企画本部広報部長 | (注)3 | - |
2010年6月 | 当社広報部長 | ||||||
2013年4月 | 当社執行役員広報部長 | ||||||
西武鉄道株式会社へ出向 | |||||||
同社執行役員広報部長 | |||||||
2013年6月 | 同社取締役上席執行役員広報部長 | ||||||
(現任) | |||||||
2014年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
当社上席執行役員広報部長 | |||||||
(現任) | |||||||
1971年3月 | 国土計画株式会社(現 株式会社 | ||||||
プリンスホテル)に入社 | |||||||
2002年7月 | 同社経理部部長 | ||||||
2003年6月 | 同社取締役 | ||||||
2005年6月 | 同社経理部長 | ||||||
2005年11月 | 同社経理部長兼経営政策室長 | ||||||
2006年2月 | 株式会社プリンスホテル取締役 | ||||||
同社経営企画部長兼経理部長 | |||||||
当社取締役 | |||||||
当社上席執行役員経理部長 | |||||||
2006年6月 | 株式会社プリンスホテル上席執行 | ||||||
取締役 | - | 小 林 正 則 | 1947年4月1日生 | 役員経営企画部長兼経理部長 | (注)4 | 1 | |
2007年6月 | 同社常務取締役 | ||||||
同社常務執行役員 | |||||||
2008年6月 | 同社取締役 | ||||||
2009年6月 | 同社代表取締役 | ||||||
同社専務執行役員 | |||||||
当社取締役(現任) | |||||||
当社常務執行役員 | |||||||
2010年6月 | 株式会社プリンスホテル代表取締 | ||||||
役社長(現任) | |||||||
同社社長執行役員(現任) | |||||||
2011年4月 | 西武ゴルフ株式会社(現 株式会社 | ||||||
プリンスホテル)代表取締役社長 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
1972年3月 | 伊豆箱根鉄道株式会社に入社 | ||||||
1999年7月 | 同社自動車部長 | ||||||
2001年6月 | 同社取締役自動車部長 | ||||||
2005年1月 | 同社取締役自動車部長兼旅行部長 | ||||||
2005年6月 | 同社常務取締役自動車部長兼旅行 | ||||||
部長 | |||||||
取締役 | - | 若 林 久 | 1949年1月1日生 | 2005年9月 | 同社常務取締役営業部長 | (注)3 | - |
2006年3月 | 同社常務取締役 | ||||||
2006年9月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
2007年3月 | 同社社長執行役員 | ||||||
2012年5月 | 西武鉄道株式会社代表取締役社長 | ||||||
(現任) | |||||||
同社社長執行役員(現任) | |||||||
2012年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
1966年3月 | 東鉄工業株式会社に入社 | ||||||
1978年2月 | 西武建設株式会社に入社 | ||||||
1997年4月 | 同社工事本部副本部長兼土木部長 | ||||||
1998年4月 | 同社西日本支社大阪支店長 | ||||||
1999年7月 | 同社関西支店長 | ||||||
2001年6月 | 同社取締役関西支店長 | ||||||
2005年6月 | 同社取締役常務執行役員関西支店長 | ||||||
2005年7月 | 同社取締役常務執行役員西日本支社 | ||||||
取締役 | - | 安 藤 博 雄 | 1947年5月6日生 | 長兼事業本部副本部長 | (注)4 | 2 | |
2006年4月 | 同社取締役常務執行役員土木本部長 | ||||||
兼事業本部副本部長 | |||||||
2008年6月 | 同社取締役専務執行役員土木本部長 | ||||||
2011年4月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
同社社長執行役員 | |||||||
2012年4月 | 株式会社西武プロパティーズ代表 | ||||||
取締役社長(現任) | |||||||
2013年6月 | 当社取締役(現任) | ||||||
1969年6月 | 株式会社日本インフォメーション・ | ||||||
システムズ代表取締役 | |||||||
1984年8月 | 有限会社オフィスE代表取締役 | ||||||
1991年7月 | 株式会社大宅映子事務所代表取締 | ||||||
役(現任) | |||||||
取締役 | - | 大 宅 映 子 | 1941年2月23日生 | 2001年6月 | 株式会社資生堂社外監査役 | (注)4 | - |
2007年5月 | 株式会社髙島屋社外取締役 | ||||||
2008年4月 | 財団法人大宅壮一文庫(現 公益 | ||||||
財団法人大宅壮一文庫)理事長 | |||||||
(現任) | |||||||
2013年6月 | 当社社外取締役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
1984年4月 | 通商産業省(現 経済産業省)入省 | ||||||
2000年5月 | 株式会社ツタヤオンライン代表 | ||||||
取締役社長 | |||||||
2002年6月 | カルチュア・コンビニエンス・ | ||||||
クラブ株式会社代表取締役常務 | |||||||
2004年7月 | 株式会社産業再生機構マネージ | (注)4 | - | ||||
ングディレクター | |||||||
取締役 | - | 小 城 武 彦 | 1961年8月8日生 | 2004年11月 | カネボウ株式会社代表執行役社長 | ||
2007年4月 | 丸善株式会社代表取締役社長 | ||||||
2010年2月 | CHIグループ株式会社(現 丸善 | ||||||
CHIホールディングス株式会社) | |||||||
代表取締役社長 | |||||||
2010年12月 | 株式会社トゥ・ディファクト代表 | ||||||
取締役社長 | |||||||
2013年6月 | 当社社外取締役(現任) | ||||||
1974年4月 | 西武不動産株式会社に入社 | ||||||
1975年4月 | 西武鉄道株式会社に入社 | ||||||
2005年2月 | 同社営業推進部長 | ||||||
常勤監査役 | - | 川 上 望 | 1950年9月27日生 | 2005年3月 | 同社監査役室長 | (注)5 | 1 |
2006年3月 | 当社監査役室長 | ||||||
2009年6月 | 西武鉄道株式会社監査役(現任) | ||||||
当社常勤監査役(現任) | |||||||
1972年3月 | 国土計画株式会社(現 株式会社 | ||||||
プリンスホテル)に入社 | |||||||
1991年4月 | 株式会社プリンスホテルに入社 | ||||||
2003年7月 | 同社経理部長 | ||||||
監査役 | - | 明 石 雅世志 | 1949年7月7日生 | 2006年2月 | 同社監査部長 | (注)5 | 1 |
2006年3月 | 当社監査部部長 | ||||||
2009年6月 | 株式会社プリンスホテル常勤監査 | ||||||
役(現任) | |||||||
当社監査役(現任) | |||||||
2000年4月 | 弁護士登録 | ||||||
堀田・福原法律事務所(現 虎ノ | |||||||
門カレッジ法律事務所)に入所 | |||||||
監査役 | - | 深 澤 勲 | 1972年7月23日生 | 2004年6月 | 西武鉄道株式会社社外監査役(現 | (注)6 | - |
任) | |||||||
2006年2月 | 当社社外監査役(現任) | ||||||
2007年4月 | 深澤総合法律事務所設立 | ||||||
1993年3月 | 公認会計士開業登録 | ||||||
1993年7月 | 税理士開業登録 | ||||||
2000年6月 | 新創監査法人代表社員 | ||||||
2004年4月 | 新創税理士法人(現 銀座K.T.C | ||||||
監査役 | - | 迫 本 栄 二 | 1956年11月4日生 | 税理士法人)代表社員(現任) | (注)6 | - | |
2004年12月 | 株式会社コクド(現 株式会社プ | ||||||
リンスホテル)社外監査役 | |||||||
2006年2月 | 株式会社プリンスホテル社外監査 | ||||||
役(現任) | |||||||
当社社外監査役(現任) | |||||||
計 | 12 |
(注)1 取締役大宅映子、小城武彦の各氏は、会社法第2条第15号に定める「社外取締役」であり、かつ会社法施行
規則第2条第3項第5号に定める「社外役員」に該当します。
2 監査役深澤勲、迫本栄二の各氏は、会社法第2条第16号に定める「社外監査役」であり、かつ会社法施行規
則第2条第3項第5号に定める「社外役員」に該当します。
3 2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2016年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 2013年3月期に係る定時株主総会終結の時から2015年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 2013年3月期に係る定時株主総会終結の時から2017年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 2014年3月期に係る定時株主総会終結の時から2018年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 当社では、経営と執行を分離し責任の明確化をはかるため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、上記取締役兼務者7名及び次の4名であります。
執行役員 伊藤 利一 執行役員 加田 敦資 執行役員 関 洋二 執行役員 中川 義秀
- 有価証券報告書 抜粋メニュー
- 連結経営指標等
- 提出会社の経営指標等
- 沿革
- 事業の内容
- 関係会社の状況
- 従業員の状況
- 業績等の概要
- 生産、受注及び販売の状況
- 対処すべき課題
- 事業等のリスク
- 経営上の重要な契約等
- 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 株式の総数等
- 発行済株式総数、資本金等の推移
- 株式所有者別状況
- 役員の状況
- コーポレートガバナンス状況
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E04154] S10026ZL)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。