男性11名 女性2名 (役員のうち女性の比率15.4%)
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) |
代表取締役 社長 | | 福谷 耕治 | 1956年12月25日生 |
|
| | 1979年3月 | 当社入社 | 2006年10月 | 当社財経グループマネジャー | 2008年6月 | 当社取締役就任 | 2008年10月 | 当社総務グループマネジャー | 2010年10月 | 当社総務本部長 | 2011年10月 | 当社店舗運営本部長 | 2013年6月 | 当社常務取締役就任 | 2013年6月 2014年10月 | 当社営業本部長 当社代表取締役社長就任(現) |
| (注)4 | 21 |
取締役会長 | | 玉村 隆司 | 1951年9月9日生 |
|
| | 1974年3月 | 当社入社 | 1996年2月 | 当社店舗企画部長 | 2002年5月 | 当社総務グループマネジャー | 2002年6月 | 当社取締役就任 | 2004年4月 | 当社総務本部長 | 2004年6月 | 当社常務取締役就任 | 2007年6月 2010年10月 2015年6月 | 当社専務取締役就任 当社業務改革室長 当社取締役会長就任(現) |
| (注)4 | 34 |
常務取締役 | 管理本部長 | 生橋 正明 | 1954年3月31日生 |
|
| | 1977年3月 | 当社入社 | 2002年5月 | 当社経営企画グループマネジャー | 2004年4月 | 当社店舗運営副本部長 | 2004年6月 | 当社取締役就任 | 2004年6月 2009年6月 2011年10月 | 当社店舗運営本部長 当社常務取締役就任(現) 当社総務本部長 | 2015年7月 | 当社管理本部長(現) |
| (注)4 | 25 |
取締役 | 店舗運営本部長 | 柄谷 康夫 | 1960年6月1日生 |
|
| | 1979年3月 | 当社入社 | 2004年4月 | 当社第3店舗運営グループマネジャー | 2006年4月 2009年6月 2010年10月 2013年6月 | 当社第2商品グループマネジャー 当社取締役就任(現) 当社商品本部長 当社開発本部長 | 2015年7月 | 当社店舗運営本部長(現) |
| (注)4 | 8 |
取締役 | 開発本部長 | 漣 照久 | 1957年7月19日生 |
|
| | 1980年3月 | 当社入社 | 2006年4月 | 当社第1商品グループマネジャー | 2007年4月 | 当社商品副本部長 | 2007年6月 | 当社取締役就任(現) | 2007年6月 2010年10月 2011年10月 | 当社商品本部長 当社経営企画グループマネジャー 当社財経本部長 | 2015年7月 | 当社開発本部長(現) |
| (注)4 | 8 |
取締役 | 経営企画室長 | 青木 保 | 1956年4月19日生 |
|
| | 1990年4月 | 当社入社 | 2002年5月 | 当社財経グループマネジャー | 2006年10月 | 当社経営企画グループPJグループマネジャー | 2007年6月 | 当社取締役就任(現) | 2007年6月 2011年10月 2015年7月 | 当社財経本部長 当社経営企画グループマネジャー 当社経営企画室長(現) |
| (注)4 | 11 |
取締役 | 商品本部長 | 岡 秀夫 | 1957年7月29日生 |
|
| | 1976年3月 | 当社入社 | 2008年10月 | 当社第2店舗運営グループマネジャー | 2011年3月 2015年6月 | 当社第1商品グループマネジャー 当社取締役就任(現) | 2015年7月 | 当社商品本部長(現) |
| (注)4 | 4 |
取締役
| 渉外グループマネジャー | 静川 俊夫 | 1949年10月4日生 |
|
| | 2005年11月 | 兵庫県警察本部警備部参事官兼公安第一課長 | 2007年3月 | 兵庫県尼崎東警察署長 | 2009年3月 | 兵庫県警察学校長 | 2010年4月 | 当社入社 渉外グループ顧問 | 2010年6月 2010年6月 | 当社取締役就任(現) 当社渉外グループマネジャー(現) |
| (注)4 | 4 |
|
| | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) |
取締役
| 財経グループマネジャー | 大崎 操 | 1956年12月17日生 |
|
| | 1979年4月 2002年10月 | 東海銀行入行 UFJ銀行伊丹支店長 | 2006年12月 | 三菱東京UFJ銀行リテール業務リスク統括部上席調査役 | 2010年2月 | 当社入社 | 2010年6月 | 当社財経グループマネジャー(現) | 2013年6月 | 当社取締役就任(現) |
| (注)4 | 4 |
取締役 (監査等委員) (常勤) | | 谷村 徹 | 1953年4月12日生 |
|
| | 1976年3月 2002年5月 | 当社入社 当社販売促進グループマネジャー | 2006年4月 | 当社開発グループマネジャー | 2007年6月 | 当社取締役就任 | 2008年10月 | 当社開発本部長 | 2013年6月 2015年6月 | 当社監査役 当社取締役(監査等委員)就任(現) |
| (注)5 | 35 |
取締役 (監査等委員) | | 森 薫生 | 1954年9月26日生 |
|
| | 1982年4月 | 弁護士登録(大阪弁護士会所属)辻中法律事務所弁護士 | 1988年1月 | 辻中・森法律事務所パートナー弁護士 | 1999年4月 | 森薫生法律事務所弁護士 | 2003年6月 | 吉本興業株式会社監査役 | 2005年6月 | 株式会社サノヤス・ヒシノ明昌監査役 | 2006年11月 | 高麗橋中央法律事務所弁護士(現) | 2007年6月 | 当社監査役就任 | 2011年10月 | サノヤスホールディングス株式会社監査役 | 2012年1月 | サノヤス造船株式会社監査役 | 2012年5月
2015年6月
2015年6月 | 岩井コスモ証券株式会社監査役就任(現) サノヤスホールディングス株式会社取締役就任(現) 当社取締役(監査等委員)就任(現) |
| (注)5 | 6 |
取締役 (監査等委員)
| | 福井 公子 | 1952年6月10日生 |
|
| | 2009年3月 | 兵庫県警察本部生活安全部 生活安全特別捜査隊副隊長事務代理 | 2011年9月 | 同 少年捜査課調査官 | 2013年4月 2015年6月 | 同 少年育成課次席兼調査官 当社取締役(監査等委員)就任(現) |
| (注)5 | - |
取締役 (監査等委員) | | 牟禮 恵美子 | 1969年1月11日生 |
|
| | 1992年4月 | 中央新光監査法人入所 | 1995年3月 2006年2月 | 公認会計士登録(2005年5月まで) 公認会計士再登録 牟禮公認会計士事務所所長(現) | 2007年4月
2009年4月 | 兵庫県立大学大学院会計研究科 特任准教授 同大学大学院会計研究科准教授 | 2012年4月
2015年6月 | 青山学院大学大学院会計プロフェッション研究科准教授(現) 当社取締役(監査等委員)就任(現) |
| (注)5 | - |
| | | | 計 | | 165 |
(注)1.2015年6月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
2.森薫生、福井公子および牟禮恵美子は、社外取締役であります。
3.当社の監査等委員会については次のとおりであります。
常勤監査等委員 谷村徹、委員 森薫生、委員 福井公子、委員 牟禮恵美子
4.2016年6月22日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.2015年6月24日開催の定時株主総会の終結の時から2年間