男性10名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
|
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
代表取締役社長 | | 内川 淳一郎 | 1961年1月30日生 | |
1988年3月 | 株式会社レッグス設立 代表取締役 | 1991年3月 | 株式会社エスアイピー設立 代表取締役 | 1994年2月 | 株式会社レッグス代表取締役社長(現任) | 2008年10月 | 睿恪斯(上海)貿易有限公司設立 董事長 | 2009年7月 | 株式会社エム・アンド・アイ取締役 | 2011年2月 | 睿恪斯(上海)広告有限公司設立 董事長 | 2012年3月 | 睿恪斯(深圳)貿易有限公司設立 董事長 | 2014年7月 | 俺の株式会社社外取締役(現任) | 2014年8月 | 睿恪斯(上海)貿易有限公司 董事(現任) | 2014年8月 | 睿恪斯(上海)広告有限公司 董事(現任) | 2014年8月 | 睿恪斯(深圳)貿易有限公司 董事(現任) | 2016年2月 | 株式会社ジェイユー取締役(現任) |
| (注)3 | 295,400 |
取締役副社長 | | 樋口 一成 | 1966年5月13日生 | |
1992年7月 | 株式会社アイベックス入社 | 2000年7月 | 株式会社アイベックス取締役 | 2006年9月 | 株式会社ディージー・アンド・アイベックス代表取締役 | 2009年6月 | 株式会社エム・アンド・アイ設立 代表取締役社長 | 2010年3月 | 株式会社レッグス取締役 | 2012年3月 | 株式会社レッグス専務取締役 | 2012年11月 | 株式会社レッグス専務取締役COO | 2013年4月 | 株式会社レッグス取締役副社長 COO(現任) | 2014年8月 | 睿恪斯(上海) 貿易有限公司 董事長(現任) | 2014年8月 | 睿恪斯(上海)広告有限公司 董事長(現任) | 2014年8月 | 睿恪斯(深圳)貿易有限公司 董事長(現任) |
| (注)3 | 260,600 |
|
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
専務取締役 | | 米山 誠 | 1956年9月2日生 | |
1980年3月 | 京都セラミツク株式会社(現京セラ株式会社)入社 | 2005年7月 | 京セラミタ株式会社(現京セラドキュメントソリューションズ株式会社)転籍 執行役員経営管理本部長 | 2008年4月 | 京セラミタ株式会社執行役員 京セラミタジャパン株式会社常務取締役 | 2010年3月 | 京セラコミュニケーションシステム株式会社転籍 理事 株式会社日本航空管財人室副室長 | 2010年6月 | 京セラコミュニケーションシステム株式会社取締役 | 2010年12月 | 日本航空株式会社執行役員経営管理本部長 | 2012年4月 | 日本航空株式会社常務執行役員経営管理本部長 | 2012年6月 | 京セラコミュニケーションシステム株式会社常務取締役 | 2014年4月 | 京セラコミュニケーションシステム株式会社常務取締役管理本部長 | 2015年4月 | 京セラコミュニケーションシステム株式会社専務取締役管理本部長 | 2016年3月 | 株式会社レッグス入社 | 2016年6月 | 株式会社レッグス管理本部長 | 2017年3月 | 株式会社レッグス専務取締役管理本部長(現任) | 2017年3月 | 株式会社エスアイピー代表取締役(現任) | 2018年1月 | 株式会社レッグス経営管理統括(現任) | 2018年5月 | 株式会社レッグス経営企画本部長(現任) |
| (注)3 | 200 |
|
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
取締役 | | 佐々木 節夫 | 1955年4月29日生 | |
1981年3月 | 京都セラミツク株式会社(現京セラ株式会社)入社 | 2000年4月 | 京セラコミュニケーションシステム株式会社転籍 取締役 | 2001年4月 | 京セラコミュニケーションシステム株式会社取締役経営情報システム事業本部長 | 2006年4月 | 京セラコミュニケーションシステム株式会社常務取締役ICT営業本部長 | 2008年4月 | 京セラコミュニケーションシステム株式会社専務取締役ICT事業統括本部長 | 2012年4月 | 京セラコミュニケーションシステム株式会社代表取締役社長 京セラ株式会社執行役員 | 2016年3月 | Sectage合同会社設立 代表社員(現任) | 2017年3月 | 株式会社レッグス取締役(現任) |
| (注)3 | - |
取締役 | | 長谷川 雅志 | 1972年11月1日生 | |
1992年5月 | 株式会社レッグス入社 | 2012年2月 | 株式会社レッグス執行役員 | 2012年12月 | 株式会社レッグス上級執行役員 | 2015年3月 | 株式会社レッグス常務執行役員営業本部本部長 | 2018年1月 | 株式会社レッグス常務執行役員リテールビジネス事業統括 | 2019年3月 | 株式会社レッグス取締役リテールビジネス事業統括(現任) |
| (注)3 | 104,300 |
取締役 | | 園部 洋士 | 1965年2月12日生 | |
1992年4月 | 最高裁判所司法研修所入所 | 1994年4月 | 須田清法律事務所入所 | 2001年10月 | 林・園部・藤ヶ崎法律事務所(現林・園部法律事務所)開設(現任) | 2010年3月 | 日本管理センター株式会社監査役 | 2013年3月 | 株式会社レッグス社外監査役 | 2014年6月 | 東京鐵鋼株式会社社外監査役 | 2016年3月 | 株式会社パルテック社外取締役(現任) | 2016年3月 | 日本管理センター株式会社社外取締役(監査等委員)(現任) | 2016年6月 | 株式会社ケアサービス社外監査役(現任) | 2016年6月 | 東京鐵鋼株式会社社外取締役(監査等委員)(現任) | 2017年3月 | 株式会社レッグス社外取締役(現任) |
| (注)3 | 1,000 |
|
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
取締役 | | ジュラヴリョフ・オレグ | 1972年5月8日生 | |
1998年2月 | フィデリティ投信株式会社入社 | 2003年1月 | ガートモア・アセットマネジメント株式会社(現ヘンダーソン・グローバル・インベスターズ・ジャパン株式会社)入社 | 2009年2月 | 株式会社シェアードリサーチ設立 代表取締役 | 2014年3月 | 株式会社レッグス社外取締役(現任) | 2016年9月 | ロジャーズ インベストメント アドバイザーズ株式会社ポートフォリオ・マネージャー(現任) | 2016年10月 | 株式会社シェアードリサーチ 代表取締役会長(現任) |
| (注)3 | 200 |
常勤監査役 | | 中矢 猛 | 1947年5月12日生 | |
1970年4月 | 松下冷機株式会社(現パナソニック株式会社)入社 | 1980年3月 | 京都セラミツク株式会社(現京セラ株式会社)入社 | 2000年4月 | 京セラ株式会社財務部長 | 2008年3月 | 株式会社レッグス入社 | 2008年8月 | 株式会社レッグス執行役員マネジメント部長 | 2008年10月 | 睿恪斯(上海)貿易有限公司 監事(現任) | 2010年3月 | 株式会社エスアイピー代表取締役 | 2011年2月 | 睿恪斯(上海)広告有限公司 監事(現任) | 2012年3月 | 睿恪斯(深圳)貿易有限公司 監事(現任) | 2014年3月 | 株式会社エスアイピー取締役 | 2014年8月 | 株式会社レッグス経理財務担当部長 | 2017年3月 | 株式会社レッグス監査役(現任) | 2017年3月 | 株式会社エスアイピー監査役(現任) |
| (注)4 | 20,100 |
監査役 | | 曲渕 博史 | 1960年9月11日生 | |
1984年4月 | 新光電気工業株式会社入社 | 1992年9月 | 三尾公認会計士事務所入所 | 1995年12月 | 曲渕博史税理士事務所開設 代表(現任) | 2008年12月 | 株式会社グローバルパワー社外監査役(現任) | 2009年5月 | 甲府倉庫株式会社社外監査役(現任) | 2014年3月 | 株式会社レッグス社外監査役(現任) | 2015年6月 | 幼児活動研究会株式会社社外監査役(現任) |
| (注)5 | - |
|
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
監査役 | | 小林 元夫 | 1950年10月26日生 | |
1978年4月 | 京都セラミツク株式会社(現京セラ株式会社)入社 | 2000年4月 | 京セラコミュニケーションシステム株式会社へ転籍 IT商品統括事業本部本部長 | 2002年6月 | 京セラコミュニケーションシステム株式会社取締役 | 2005年4月 | 京セラコミュニケーションシステム株式会社常務取締役 | 2006年4月 | 京セラコミュニケーションシステム株式会社代表取締役専務 | 2008年4月 | 京セラコミュニケーションシステム株式会社代表取締役社長 | 2012年4月 | 京セラコミュニケーションシステム株式会社代表取締役会長 | 2018年3月 | 株式会社レッグス社外監査役(現任) |
| (注)5 | - |
| | 計 | | | | 681,800 |
(注)1.取締役園部洋士、ジュラヴリョフ・オレグの各氏は、社外取締役であります。
2.監査役曲渕博史、小林元夫の各氏は、社外監査役であります。
3.2019年3月27日後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のとき
4.2017年3月29日後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のとき
5.2018年3月28日後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結のとき
6.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、9名で、市川清之、木南真、谷丈太朗、山下聡、西島賢、桑田剛、七井浩、成田光貴、古瀬康弘で構成されております。
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) |
宮原 敏夫 | 1950年3月3日生 | 1973年4月 | 監査法人朝日会計社(現あずさ監査法人)入社 | (注) | 4,000 |
1980年10月 | 宮原公認会計士事務所開設 |
2001年3月 | 爽監査法人設立 代表社員就任(現任) |
2003年5月 | 株式会社乃村工藝社社外監査役 |
2010年3月 | 株式会社レッグス補欠監査役(現任) |
2011年1月 | 税理士法人朝日会計社設立 代表社員就任(現任) |
(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。