① 役員一覧
男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
|
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) |
代表取締役社長 グループCEO | 松村 厚久 | 1967年3月29日生 | |
1989年4月 | 日拓エンタープライズ株式会社入社 | 1996年3月 | 有限会社エイアンドワイビューティサプライ (現当社) 設立 代表取締役 | 2002年12月 | 有限会社エイアンドワイビューティサプライを組織変更し株式会社ダイヤモンドダイニング (現 当社)代表取締役社長(現任) | 2008年6月 | 株式会社サンプール(現 株式会社ダイヤモンドダイニング) 代表取締役社長 | 2018年11月 | 株式会社DDホールディングスベンチャーキャピタル 代表取締役社長(現任) | 2019年12月 | 湘南レーベル株式会社 取締役(現任) | 2020年10月 | 株式会社ダイヤモンドダイニング 代表取締役(現任) |
| (注)3 | 普通株式 4,993,900 |
専務取締役 グループ経営管理 本部長
| 斉藤 征晃 | 1978年9月18日生 | |
2002年10月 | 株式会社ソフトバンクコマース(現 ソフトバンク㈱) 入社 | 2005年2月 | 当社 入社 | 2005年9月 | 当社 株式公開準備室長 | 2006年3月 | 当社 執行役員 株式公開準備室長 | 2007年3月 | 当社 執行役員 経営企画室長 | 2010年2月 | 株式会社ザッパラス モバイル第二事業部 エグゼクティブマネージャー | 2010年5月 | 同社 経営企画本部 事業開発戦略部長 | 2010年6月 | 株式会社ジープラス 取締役 | 2010年6月 | 株式会社アレス・アンド・マーキュリー 取締役 | 2010年8月 | 株式会社ザッパラス 経営企画本部 戦略推進部長 | 2011年8月 | 同社 経営企画本部 経営企画本部長 | 2011年12月 | 同社 管理グループ ゼネラルマネジャー | 2012年2月 | 株式会社ビーバイ・イー 取締役 | 2013年10月 | 株式会社ゴールデンマジック(現 ㈱ダイヤモンドダイニング)取締役 | 2015年3月 | 株式会社サンプール(現 ㈱ダイヤモンドダイニング)取締役 | 2017年6月 | 当社 執行役員 グループ経営企画本部長 | 2017年6月 | 株式会社商業藝術(現 ㈱ダイヤモンドダイニング)取締役 | 2018年11月 | 株式会社DDホールディングスベンチャーキャピタル 取締役(現任) | 2019年5月 | 当社 上席執行役員 グループ経営企画本部長 | 2019年12月 | 湘南レーベル株式会社 取締役(現任) | 2020年12月 | 当社 上席執行役員 グループ経営管理本部長 | 2022年5月 | 当社 常務取締役 グループ経営管理本部長 | 2023年2月 | 株式会社MEA 取締役(現任) | 2023年5月 | 当社 専務取締役 グループ経営管理本部長(現任) |
| (注)3 | 普通株式 18,100 |
|
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) |
常務取締役 | 樋口 康弘 | 1973年2月23日生 | |
1996年4月 | 野村ファイナンス株式会社 入社 | 2010年4月 | 当社 入社 | 2010年5月 | 当社 管理本部 経営企画部長 | 2010年8月 | 当社 執行役員 管理本部 経営企画部長 | 2012年2月 | 当社 執行役員 管理本部長 | 2012年5月 | 当社 取締役 管理本部長 | 2013年3月 | 当社 執行役員 管理本部長 | 2015年3月 | 当社 執行役員 本社統括 | 2015年5月 | 当社 取締役 管理統括 | 2015年10月 | Diamond Dining International Corporation Director | 2016年3月 | 当社 取締役 管理本部長 | 2017年3月 | 当社 取締役 管理統括 | 2017年3月 | 株式会社ダイヤモンドダイニング分割準備会社 (現 株式会社ダイヤモンドダイニング) 監査役(現任) | 2019年12月 | 湘南レーベル株式会社 監査役(現任) | 2022年5月 | 当社 専務取締役 | 2023年5月 | 当社 常務取締役(現任) |
| (注)3 | 普通株式 35,160 |
常務取締役 | 鹿中 一志 | 1975年4月18日生 | |
2009年2月 | 株式会社高田屋 設立 取締役社長COO | 2010年2月 | 当社 入社 | 2010年5月 | 当社 営業本部 第二営業統括部 第五営業部長 | 2011年1月 | 当社 営業本部 副本部長 | 2011年6月 | 当社 執行役員 営業本部 副本部長 | 2012年2月 | 当社 執行役員 営業支援本部長 | 2012年2月 | 株式会社吉田卯三郎商店 (現 株式会社DDプラス) 代表取締役 | 2012年5月 | 当社 取締役 営業支援本部長 | 2013年3月 | 当社 執行役員 社長室長 | 2014年3月 | 当社 執行役員 営業本部長 | 2015年3月 | 当社 執行役員 営業統括 | 2015年3月 | 株式会社バグース 代表取締役 | 2015年5月 | 当社 取締役 営業統括 | 2017年3月 | 株式会社ダイヤモンドダイニング分割準備会社 (現 株式会社ダイヤモンドダイニング) 代表取締役社長 | 2017年5月 | 株式会社ゼットン 取締役 | 2018年6月 | 株式会社エスエルディー 取締役(現任) | 2019年12月 | 湘南レーベル株式会社 取締役(現任) | 2020年9月 | 株式会社ダイヤモンドダイニング 代表取締役 | 2021年10月 | 同社 取締役 副社長(現任) | 2022年5月 | 当社 専務取締役 | 2023年5月 | 当社 常務取締役(現任) | 2023年5月 | 株式会社DDプラス 取締役(現任) |
| (注)3 | 普通株式 14,260 |
|
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) |
常務取締役 | 矢口 健一 | 1975年8月7日生 | |
1994年4月 | 株式会社コスモ通商(株式会社バグース)(現 株式会社ダイヤモンドダイニング)入社 | 2012年4月 | 同社 営業本部長 | 2015年3月 | 同社 社長執行役員 | 2016年9月 | 同社 代表取締役 | 2021年10月 | 同社 取締役 副社長(現任) | 2022年5月 | 当社 常務取締役(現任) |
| (注)3 | ― |
常務取締役 社長室長 | 青木 俊之 | 1977年7月17日生 | |
1998年4月 | 株式会社ジンテージ 入社 | 2000年7月 | 株式会社ちゃんと 入社 | 2002年5月 | 有限会社HIROSHI 入社 | 2004年4月 | 株式会社クリエイティブジャパン 入社 | 2005年7月 | 株式会社フードスコープ 入社 | 2009年2月 | 株式会社シークレットテーブル(現 株式会社ダイヤモンドダイニング)入社 美食MAIMON事業部長 | 2013年3月 | 株式会社ダイヤモンドダイニング 入社 社長室 担当部長 | 2014年9月 | 同社 執行役員 社長室長 | 2017年9月 | 当社 執行役員 社長室長 | 2023年5月 | 当社 常務取締役 社長室長(現任) |
| (注)3 | ― |
常務取締役 グループ営業開発推進室長 | 池田 航平 | 1979年11月17日生 | |
2003年7月 | 株式会社コスモ通商(株式会社バグース)(現 株式会社ダイヤモンドダイニング)入社 | 2015年4月 | 同社 取締役 営業副本部長 | 2021年10月 | 同社 バグース営業本部 副本部長 | 2023年5月 | 当社 常務取締役 | 2023年5月 | 当社 常務取締役 グループ営業開発推進室長(現任) |
| (注)3 | ― |
取締役 | 山野 幹夫 | 1968年8月29日生 | |
1992年4月 | 株式会社東急エージェンシー 入社 | 1995年9月 | 株式会社ヤマノビューティメイト 入社 (現 株式会社ヤマノビューティメイトグループ) | 1997年2月 | 同社 取締役 | 1999年9月 | 同社 代表取締役(現任) | 2006年6月 | 株式会社ヤマノビューティケミカル 代表取締役 | 2013年11月 | 山野愛子どろんこ美容株式会社 (現 山野愛子どろんこ美容Ⅱ株式会社) 代表取締役(現任) | 2013年11月 | 山野愛子どろんこ美容.com株式会社(現 山野愛子どろんこ美容Ⅱ株式会社) 代表取締役(現任) | 2016年8月 | 山野美容商事株式会社 社外取締役(現任) | 2017年2月 | 琥珀バイオテクノロジー株式会社 代表取締役(現任) | 2018年5月 | 当社 取締役(現任) |
| (注)3 | ― |
|
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (株) |
取締役 (常勤監査等委員) | 西村 康裕 | 1953年5月16日生 | |
2006年1月 | 株式会社三菱東京UFJ銀行 (現 株式会社三菱UFJ銀行) 上野支店長 | 2007年3月 | 山田ビジネスコンサルティング株式会社 営業推進部長 | 2010年8月 | 日本振興銀行株式会社 常務執行役員 審査本部長 | 2012年11月 | 株式会社イオン銀行 監査部 担当部長 | 2014年5月 | 当社 常勤監査役 | 2023年5月 | 当社 取締役(常勤監査等委員)(現任) |
| (注)4 | 普通株式 2,700 |
取締役 (監査等委員) | 齋藤 哲男 | 1954年3月25日生 | |
1977年4月 | 東京証券取引所(現 株式会社日本取引所グループ) 入所 | 1997年5月 | 株式会社ワークツー 代表取締役(現任) | 2006年4月 | アラックス株式会社 社外監査役(現任) | 2009年5月 | 当社 社外監査役 | 2012年6月 | ディーエムソリューションズ株式会社 監査役(現任) | 2015年12月 | 株式会社キャリアデザインセンター 取締役(現任) | 2016年3月 | 株式会社大塚商会 取締役(現任) | 2023年5月 | 当社 取締役(監査等委員)(現任) |
| (注)4 | 普通株式 8,500 |
取締役 (監査等委員) | 石田 茂之 | 1962年8月8日生 | |
1986年4月 | 株式会社エーピー 入社 | 1993年7月 | 同社 代表取締役 | 2004年8月 | 株式会社ル・ショコラ・デュ・ディアマン 設立 代表取締役 | 2006年10月 | 株式会社メディアシーク 監査役 | 2013年5月 | 当社 社外監査役 | 2023年5月 | 当社 取締役(監査等委員)(現任) |
| (注)4 | ― |
計 | 普通株式 5,072,620 |
(注) 1.2023年5月26日開催の定時株主総会において定款変更が決議されたことにより、当社は同日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
2.取締役 山野幹夫氏、西村康裕氏、齋藤哲男氏、石田茂之氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
3.取締役の任期は、2024年2月期に係る定時株主総会終結の時から2025年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.取締役(監査等委員)の任期は、2023年2月期に係る定時株主総会終結の時から2025年2月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名(山野幹夫、西村康裕、齋藤哲男、石田茂之)であります。
うち、社外取締役2名(西村康裕、齋藤哲男)は上記の役員一覧に記載のとおり、当社の株式を保有しておりますが、それ以外で人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
また、社外取締役山野幹夫、石田茂之とは人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外役員の独立性については、上場規則及び社会通念を判断の基準としながら、一般株主の利益を害することのない適正な独立性を確保することが重要であると考えており、より独立性の高い社外取締役候補者を選定することも課題として検討を行ってまいります。
③ 監査等委員会による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、取締役会を通じ、内部監査・会計監査との相互連携や内部統制の監督・監査を行っております。また、グループ内部監査部門と会計監査人より監査計画・結果の報告を受け、また、情報交換・意見交換を行うなど相互連携を図っております。